AC & CO
Présentation générale de AC & CO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AC & CO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AC & CO est situé au 55 AV MARCEAU 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 19 novembre 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 501169080 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 73.11Z ( Activités des agences de publicité)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des agences de publicité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 73.11Z (Activités des agences de publicité), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la prestation de toute une gamme de services (directement ou en les sous-traitant), notamment le conseil, la création publicitaire, la production de matériel publicitaire.
- - conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, etc.
- - conception et diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres médias
- - conseil en marketing
- - création de stands et d'autres structures et sites d'affichage
- - distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires
- - la conception et la réalisation de campagnes publicitaires :
- - la réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs
- - marketing dans les points de vente
- - promotion de produits
- - publicité aérienne
- - publipostage
Mais exclus
- - l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- - l'organisation de salons professionnels et congrès (cf82.30Z)
- - la photographie publicitaire (cf74.20Z)
- - la réalisation de messages publicitaires pour la radio, la télévision et le cinéma (cf59.11B, 59.20Z)
- - le conseil en relations publiques et en communication (cf70.21Z)
- - les études de marché (cf73.20Z)
- - les services d'envoi de courrier (cf82.19Z)
Chiffre d’affaire
AC & CO à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 2 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
AC & CO est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si AC & CO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR74501169080
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AC & CO de part son activité de 73.11Z ( Activités des agences de publicité) sont :
- 00086 : Publicité (48.6% des salariés)
- 02372 : Entreprises de distribution directe (27.7% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (10.1% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (4.4% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société AC & CO
- 2009-09-27 : Président : COLACO Antonio modification le 17 Septembre 2009
- 2015-03-31 : Président : COLACO Antonio modification le 17 Septembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BOUCHET Didier en fonction le 23 Mars 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MATTEI en fonction le 23 Mars 2015
- 2015-10-15 : Commissaire aux comptes suppléant : BOUCHET Didier en fonction le 23 Mars 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MATTEI modification le 02 Avril 2015 Président : LG HOLDING en fonction le 07 Octobre 2015
- 2017-03-01 : Commissaire aux comptes suppléant : BOUCHET Didier en fonction le 23 Mars 2015 ; Président : LG HOLDING en fonction le 07 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT B. M ET ASSOCIES en fonction le 24 Février 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AC & CO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AC & CO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 501169080 00030 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-11-19 : lundi 19 novembre 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 73.11Z : Activités des agences de publicité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Publicité et études de marché |
Division | Publicité |
Activite | Activités des agences de publicité |
Synonyme | agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AC & COIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AC & CO- vendredi 11 janvier 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 11/01/2008N° RCS : 501169080 - Dénomination : AC&C - Adresse : - Activité : Conception, réalisation, production de documents visuels ou écrits. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 6000.00 EUR - Administration : Gérant : ABBAS Christian. Gérant : COLACO Antonio .
- vendredi 31 juillet 2009: Depot des comptes
- dimanche 27 septembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090186 publié le 27/09/2009Annonce n° 2773 N° RCS : 501169080 - Dénomination : AC&C - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : COLACO Antonio modification le 17 Septembre 2009 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mercredi 09 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140130 publié le 09/07/2014Annonce n° 3810 N° RCS : 501169080 - Dénomination : AC&C - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 31 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150063 publié le 31/03/2015Annonce n° 1821 N° RCS : 501169080 - Dénomination : AC&C - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : COLACO Antonio modification le 17 Septembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BOUCHET Didier en fonction le 23 Mars 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MATTEI en fonction le 23 Mars 2015 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 15 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150198 publié le 15/10/2015Annonce n° 1169 N° RCS : 501169080 - Dénomination : AC&C - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BOUCHET Didier en fonction le 23 Mars 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MATTEI modification le 02 Avril 2015 Président : LG HOLDING en fonction le 07 Octobre 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 01 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170042 publié le 01/03/2017Annonce n° 1533 N° RCS : 501169080 - Dénomination : AC&C - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BOUCHET Didier en fonction le 23 Mars 2015 ; Président : LG HOLDING en fonction le 07 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT B. M ET ASSOCIES en fonction le 24 Février 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 20 février 2018: Depot des comptes
- mardi 20 février 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AC & CO- dimanche 01 septembre 2013 : Fermé
45 RUE MEDERIC 92110 CLICHY - mardi 01 janvier 2019 : Fermé
15 RUE CURTON 92110 CLICHY - mardi 01 janvier 2019 : Ouvert
21 RUE KLOCK 92110 CLICHY - jeudi 16 mars 2017 : Ouvert
55 AV MARCEAU 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AC & CO- BORDELAIS JEAN-PIERRE : 150 IMP BORDELAIS 97190 LE GOSIER
- DEHLOUM ARESKI : 10 RUE DE TRACY 75002 PARIS 2
- HILGER DENIS : 4 BD CHATEAUDUN 11200 LEZIGNAN-CORBIERES
- KOHL TERYL : 3 AV MARRONNIERS 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
- VIGNERON MICHEL : 82 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92320 CHATILLON
- AGENCE DE PUBLICITE DES ENTREPRISES : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- CHRISTOPHE COMMUNICATION : 237 RUE GALLIENI 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- DEVELCOMIMAGES : 21 RUE JEAN CARMET 33600 PESSAC
- EDGENCY : 39 RUE DE CHATEAUDUN 75009 PARIS 9
- FLUOO : 541 RTE DU BOURG 38620 SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE
- GLOBALPOZ : LA GRANDE COUDRIERE 53600 MEZANGERS
- J E H : 3 RUE GALLIENI 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- JOSETTE PROD : 15 RUE DU SIMPLON 75018 PARIS 18
- PRO MERCH : AV JEAN MARIE TJIBAOU 97200 FORT-DE-FRANCE
- SARL ROSE : 6 RUE ARTHUR RIMBAUD 37100 TOURS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AC & CO- BESSIN LUC : 6 RUE CREVAUX 75116 PARIS 16
- VERNIN PHILIPPE : 47 RUE SCHEFFER 75116 PARIS 16
- CABINET ZAMOUR GESTION : 56 RUE PERGOLESE 75116 PARIS 16
- CAURI FILM : 78 AV RAYMOND POINCARE 75116 PARIS 16
- COMMERCE INVEST 1 : 78 AV RAYMOND POINCARE 75116 PARIS 16
- DOCTEUR LIWAREK : 15 RUE SPONTINI 75116 PARIS 16
- GROUPE FRAJER : 49 RUE DES BELLES FEUILLES 75116 PARIS 16
- KOD1 : 23 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- MATIGNON INVESTISSEMENT ET GESTION : 1 RUE DE LA FAISANDERIE 75116 PARIS 16
- RUCHAUD MAURI : 24 AV PRESIDENT WILSON 75116 PARIS 16
- SC FAMILLE TAIEB : 70 BD FLANDRIN 75116 PARIS 16
- SCI 4 VILLA BOISSIERE : 4 VLA BOISSIERE 75116 PARIS 16
- SCI AVA 37 : 37 RUE PERGOLESE 75116 PARIS 16
- SCI CEPRE MIOLLIS : 2 BD EMILE AUGIER 75116 PARIS 16
- SYND.COPR. 31-33 R SAINT DIDIER 75016 PA : 31 RUE SAINT DIDIER 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AC & CORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives