K.M.G
Présentation générale de K.M.G
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société K.M.G et ses dirigeants.
Immatriculation
La société K.M.G est situé au 30 CRS LIEUTAUD 13001 MARSEILLE 1
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 05 mars 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 503427775 au greffe de MARSEILLE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
K.M.G à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 866 682.00 € pour un résultat de 183 326.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
K.M.G est du ressort du greffe de MARSEILLE dont les coordonnées postales sont 2 RUE EMILE POLLAK 13291 MARSEILLE CEDEX 06
Le greffe peut être appelé au 0491547040 aux horaires suivants : - du lundi au Jeudi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr
TVA intracommunautaire
Si K.M.G est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR30503427775
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à K.M.G de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- audit fb
- somara
- valayer despesse hubert pierre jean antoine
Les modifications survenues dans l'administration de la société K.M.G
- 2010-05-18 : Président : VALAYER Hubert Pierre Jean Antoine Commissaire aux comptes titulaire : IVARRA Didier modification le 05 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : MALLEN Olivier en fonction le 05 Mai 2010
- 2014-06-24 : Président : VALAYER Hubert Pierre Jean Antoine Commissaire aux comptes suppléant : MALLEN Olivier en fonction le 05 Mai 2010 Commissaire aux comptes titulaire : SARL DI AUDIT en fonction le 16 Juin 2014
- 2016-07-01 : Président : VALAYER Hubert Pierre Jean Antoine Commissaire aux comptes suppléant : LUCCHINI Eric, Joseph, Louis en fonction le 28 Juin 2016 Commissaire aux comptes titulaire : C2C MEDITERRANEE en fonction le 28 Juin 2016
- 2020-11-08 : Président : VALAYER DESPESSE Hubert Pierre Jean Antoine ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT FB ; Commissaire aux comptes suppléant : SOMARA
Les autres mandats des administrateurs
- audit fb :
- 2020-12-26 : DRAGEES REYNAUD HOLDING D R H (421689357)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société K.M.G et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | K.M.G |
Dénomination usuelle de l'unité légale | MARSINVEST |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 503427775 00047 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-03-05 : mercredi 05 mars 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de K.M.G- 110
2018 | 4 708 673.00 | 4 095 694.00 |
2017 | 612 979.00 | 3 949 237.00 |
2018 | 1 755 000.00 |
2017 | 1 755 000.00 |
2018 | 1 493 874.00 |
2017 | 1 645 268.00 |
2018 | 4 095 694.00 |
2017 | 3 949 237.00 |
2018 | 866 682.00 |
2017 | 748 282.00 |
2018 | 183 326.00 |
2017 | 111 253.00 |
2018 | 397 851.00 |
2017 | 87 035.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société K.M.G- mercredi 05 mars 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/03/2008N° RCS : 503427775 - Dénomination : MARSEILLAISE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS - Adresse : - Activité : participations à la construction à l'administration et au contrôle de toutes sociétés par voie d'acquisition, d'apports de souscription ou d'échange de valeur mobilière, obligations droits ou biens sociaux, promotion immobilière. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 900000.00 EUR - Administration : Président : VALAYER Hubert Pierre Jean Antoine. Commissaire aux comptes titulaire : FAYETTES ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : IVARRA Didier.
- vendredi 29 mai 2009: Depot des comptes
- dimanche 07 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100026 publié le 07/02/2010Annonce n° 335 N° RCS : 503427775 - Dénomination : KING MOTO GROUPE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification de l'adresse du siège.
- mardi 18 mai 2010: Modification
Bodacc B n°20100095 publié le 18/05/2010Annonce n° 338 N° RCS : 503427775 - Dénomination : KING MOTO GROUPE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VALAYER Hubert Pierre Jean Antoine Commissaire aux comptes titulaire : IVARRA Didier modification le 05 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : MALLEN Olivier en fonction le 05 Mai 2010 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 19 août 2010: Depot des comptes
- lundi 16 mai 2011: Depot des comptes
- jeudi 16 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110116 publié le 16/06/2011Annonce n° 249 N° RCS : 503427775 - Dénomination : KING MOTO GROUPE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification du nom commercial.
- lundi 23 avril 2012: Depot des comptes
- lundi 17 juin 2013: Depot des comptes
- mardi 14 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140009 publié le 14/01/2014Annonce n° 158 N° RCS : 503427775 - Dénomination : KING MOTO GROUPE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 24 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140119 publié le 24/06/2014Annonce n° 48 N° RCS : 503427775 - Dénomination : KING MOTO GROUPE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VALAYER Hubert Pierre Jean Antoine Commissaire aux comptes suppléant : MALLEN Olivier en fonction le 05 Mai 2010 Commissaire aux comptes titulaire : SARL DI AUDIT en fonction le 16 Juin 2014 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 05 juillet 2014: Depot des comptes
- lundi 11 mai 2015: Depot des comptes
- vendredi 01 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160129 publié le 01/07/2016Annonce n° 229 N° RCS : 503427775 - Dénomination : KING MOTO GROUPE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VALAYER Hubert Pierre Jean Antoine Commissaire aux comptes suppléant : LUCCHINI Eric, Joseph, Louis en fonction le 28 Juin 2016 Commissaire aux comptes titulaire : C2C MEDITERRANEE en fonction le 28 Juin 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 11 août 2016: Depot des comptes
- lundi 31 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160213 publié le 31/10/2016Annonce n° 50 N° RCS : 503427775 - Dénomination : K. M. G - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1455000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Modification du capital. Suppression du nom commercial..
- jeudi 28 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 08 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200218 publié le 08/11/2020Annonce n° 324 N° RCS : 503427775 - Dénomination : K.M.G participations à la construction à l'administration et au controle de toutes sociétés par voie d'acquisition, d'apports de souscription ou d'échange de valeur mobilière, obligations droits ou biens sociaux, promotion immobilière - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VALAYER DESPESSE Hubert Pierre Jean Antoine ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT FB ; Commissaire aux comptes suppléant : SOMARA - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société K.M.G- mercredi 20 janvier 2010 : Fermé
565 AV DU PRADO 13008 MARSEILLE 8 - lundi 09 mai 2011 : Fermé
84 BD ODDO 13015 MARSEILLE 15 - vendredi 14 octobre 2016 : Fermé
83 AV DU CAP PINEDE 13015 MARSEILLE 15 - vendredi 14 octobre 2016 : Ouvert
30 CRS LIEUTAUD 13001 MARSEILLE 1
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société K.M.G- ALMA HOLDING : 30 GRANDE RUE 95450 AVERNES
- ARGOUET INVESTISSEMENTS : 6 RUE FARMAN 31700 BLAGNAC
- BACBAC : LD L ABADIE 32140 CABAS-LOUMASSES
- DISGROUP FINANCE : PARC D'ACTIVITES DE PLAISANCE 35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES
- GPRG : 10 AV DE MESSINE 75008 PARIS 8
- HOLDING BRIGE FINANCE : 3 RUE BALNY D AVRICOURT 75017 PARIS 17
- HOLDING CARSEY : 231 RUE LA FONTAINE 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- HOLDING LOUISE : 60 RUE DE LA REPUBLIQUE 59750 FEIGNIES
- HOLDMAG : ZA LA METAIRIE 35520 MELESSE
- JOVANI : RTE DE L AEROPORT 20260 CALVI
- LE CAP : ZA LE CAMP BERNARD 84110 SABLET
- LMCSP : 1 RLE CASSEBOIS 51320 SOMPUIS
- SARL ATELIER ARTISANAL : RUE DE LA GARE 08400 SAINT-MOREL
- SICOVAM HOLDING : 18 RUE LA FAYETTE 75009 PARIS 9
- TORO : 56 RUE DE MEUDON 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société K.M.G- CAILLET MICHEL : 18 RUE RANQUE 13001 MARSEILLE 1
- CHALABI SEIF EL ISSLEM : 20 RUE DE L ACADEMIE 13001 MARSEILLE 1
- FERRARINI DAVIDE : 3 CRS JOSEPH THIERRY 13001 MARSEILLE 1
- HADDAD DOV : 9 RUE BIR HAKEIM 13001 MARSEILLE 1
- ACAD SCIENC LETTR BEAUX ARTS : 40 RUE ADOLPHE THIERS 13001 MARSEILLE 1
- ASS DEVELOPP FORMATION INFORMATIQUE MLE : 8 RUE ROUVIERE 13001 MARSEILLE 1
- ASSOCIATION TALENTS MIGRANTS : 102 BD LONGCHAMP 13001 MARSEILLE 1
- BAR RESTAURANT HOTEL DU PRINTEMPS : 44 BD CHARLES NEDELEC 13001 MARSEILLE 1
- DOMICILE SERVICES : 5 LA CANEBIERE 13001 MARSEILLE 1
- IDEAL SECURITE : 10 RUE DE LA REPUBLIQUE 13001 MARSEILLE 1
- LA SOUTE : 43 ALL LEON GAMBETTA 13001 MARSEILLE 1
- LE CHANT DU VOISIN : 93 LA CANEBIERE 13001 MARSEILLE 1
- PHAIDRA : 11 RUE NATIONALE 13001 MARSEILLE 1
- SCI BERTO LEFEBVRE : 11 CRS H D ESTIENNE D ORVES 13001 MARSEILLE 1
- URGENCES DENTS 24 H 24 H : 27 ALL LEON GAMBETTA 13001 MARSEILLE 1
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société K.M.GRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives