VIGIE 33 AS
Présentation générale de VIGIE 33 AS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VIGIE 33 AS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VIGIE 33 AS est situé au 30 RUE MADELEINE VIONNET 93300 AUBERVILLIERS
C'est une grande entreprise qui a été crée le vendredi 25 avril 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 504235672 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 20 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
VIGIE 33 AS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -2 170.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
VIGIE 33 AS est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si VIGIE 33 AS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR79504235672
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VIGIE 33 AS de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bied-charreton, antoine,
- jeanpierre, gérard,
- jeanpierre, gérard.
- kpmg s.a
- mandil olivier
- mandil, olivier
- mathis, philippe,
- salustro reydel
Les modifications survenues dans l'administration de la société VIGIE 33 AS
- 2008-11-04 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Bied-Charreton, Antoine, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Jeanpierre, Gérard.
- 2014-10-10 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Mathis, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- 2015-04-05 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Jeanpierre, Gérard, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Mandil, Olivier
- 2017-10-26 : Président du conseil d'administration Président du conseil d'administration Directeur général : MANDIL Olivier modification le 20 Octobre 2017 ; Administrateur : DUCHATEAU Jean Baptiste en fonction le 10 Janvier 2017 ; Administrateur : SOULE Emmanuelle en fonction le 10 Janvier 2017 ; Administrateur : SURJOUS Philippe en fonction le 10 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 20 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL modification le 20 Octobre 2017
- 2018-09-13 : Président : MANDIL Olivier modification le 11 Septembre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A modification le 20 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL modification le 20 Octobre 2017
- 2020-08-02 : Président : MANDIL Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Les autres mandats des administrateurs
- kpmg s.a :
- 2021-02-02 : AGENCE MARITIME DE SEINE (880093596)
- 2021-02-02 : SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DE CRETEIL SVAC (304668478)
- 2021-02-02 : SAME DEUTZ-FAHR FRANCE (775739162)
- 2021-02-02 : Angers Loire Développement (839657749)
- 2021-02-02 : ODILINK (888835121)
- 2021-02-02 : BOURBON SUBSEA TREASURY (834119695)
- 2021-02-02 : AGENCE MARITIME ROCHEFORT (880093562)
- 2021-02-02 : FINANCIERE BKF (452430416)
- 2021-02-02 : CARTONPLAST FRANCE SAS (832106991)
- 2021-01-31 : JOURNAL DU GOLF (478101959)
- 2021-01-31 : TSI (497532911)
- 2021-01-31 : Selwood Asset Management (France) SAS (884339839)
- 2021-01-31 : CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE (732055413)
- 2021-01-31 : FM PROJET (429093743)
- 2021-01-29 : KYRIBA (429336597)
- 2021-01-29 : GE Steam Power Service France (424210599)
- 2021-01-29 : BPI Group (793619917)
- 2021-01-29 : SIOULE SOLAIRE SERVICES (508531621)
- 2021-01-29 : KYRIBA SEMEA (483518692)
- 2021-01-28 : MI9 Retail Europe (413524182)
- mandil olivier :
- 0000-00-00 : SOCIETE DES EAUX DE TROUVILLE DEAUVILLE ET NORMANDIE - SETDN (475750741)
- mandil, olivier :
- 2018-08-29 : VEOLIA AFRICA (505190405)
- 2017-05-30 : SEURECA (592065528)
- 2015-10-25 : VIGIE 34 (504235763)
- 2015-04-17 : VIGIE 2 (434009700)
- 2013-09-24 : VEOLIA WATER MIDDLE EAST NORTH AFRICA (403105919)
- mathis, philippe, :
- 2019-04-26 : LA SCLEP (850319005)
- salustro reydel :
- 2021-02-02 : NORWAY SEAFOODS (412119802)
- 2021-02-02 : SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DE CRETEIL SVAC (304668478)
- 2021-02-02 : ALPES PROVENCE AGNEAUX (501947899)
- 2021-02-02 : Société d'Assainissement du Grand Avignon (817492382)
- 2021-02-02 : SNC EVRY ZAC DU CENTRE URBAIN ILOT TY (420458499)
- 2021-01-31 : FPV HERBES BLANCHES (824350847)
- 2021-01-31 : FM PROJET (429093743)
- 2021-01-29 : SECURE SYSTEMS & SERVICES (529229205)
- 2021-01-29 : GE Steam Power Service France (424210599)
- 2021-01-29 : SIOULE SOLAIRE SERVICES (508531621)
- 2021-01-29 : X-FAB France (822947636)
- 2021-01-28 : MI9 Retail Europe (413524182)
- 2021-01-27 : WEBASTO FRANCE (392176046)
- 2021-01-27 : SCI CENTRE COMMERCIAL RIVES DE L'ORNE (798545554)
- 2021-01-27 : BIOGIE (817658842)
- 2021-01-27 : THER ECO (317441822)
- 2021-01-27 : WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE (323375279)
- 2021-01-24 : SOCIETE D'EDITIONS ET DE PROTECTION ROUTE - S.E.P.R. (383565926)
- 2021-01-24 : SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES DE LA CROIX D'ARGENT (307547398)
- 2021-01-24 : GE IS&T SAS (447767344)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VIGIE 33 AS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VIGIE 33 AS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 504235672 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-04-25 : vendredi 25 avril 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VIGIE 33 AS- CO
2020 | 15 678.00 | 15 678.00 |
2019 | 20 246.00 |
2020 | 20 000.00 |
2019 | 20 000.00 |
2020 | -2 170.00 |
2019 | -2 157.00 |
2020 | 15 678.00 |
2019 | 20 246.00 |
2020 | -2 170.00 |
2019 | -2 157.00 |
2020 | -2 170.00 |
2019 | -2 157.00 |
2020 | 946.00 |
2019 | 946.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VIGIE 33 AS- vendredi 25 avril 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 25/04/2008N° RCS : 504235672 - Dénomination : VIGIE 33 - Adresse : 36-38 avenue Kléber 75116 Paris - Activité : Tous investissements de nature mobilière ou immobilière toutes gestions de biens meubles et immeubles toutes études financières et autres toutes opérations mobilières immobilières se rattachant directement ou indirectement à ce qui précède - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général : Bied-Charreton, Antoine, Administrateur : Duchateau, Jean Baptiste, Administrateur : Soule, Emmanuelle, nom d'usage : Rinaldi, Administrateur : Surjous, Philippe, Commissaire aux comptes ti
- mardi 04 novembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080201 publié le 04/11/2008Annonce n° 1549 N° RCS : 504235672 - Dénomination : VIGIE 33 Tous investissements de nature mobilière ou immobilière toutes gestions de biens meubles et immeubles toutes études financières et autres toutes opérations mobilières immobilières se rattachant directement ou indirectement à ce qui précède - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Bied-Charreton, Antoine, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Jeanpierre, Gérard. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 27 août 2009: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 26 septembre 2011: Depot des comptes
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 26 novembre 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 10 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140195 publié le 10/10/2014Annonce n° 2877 N° RCS : 504235672 - Dénomination : VIGIE 33 - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Mathis, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 05 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150067 publié le 05/04/2015Annonce n° 1824 N° RCS : 504235672 - Dénomination : VIGIE 33 - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Jeanpierre, Gérard, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Mandil, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 17 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 07 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 31 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 26 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170206 publié le 26/10/2017Annonce n° 2484 N° RCS : 504235672 - Dénomination : VIGIE 33 - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration Président du conseil d'administration Directeur général : MANDIL Olivier modification le 20 Octobre 2017 ; Administrateur : DUCHATEAU Jean Baptiste en fonction le 10 Janvier 2017 ; Administrateur : SOULE Emmanuelle en fonction le 10 Janvier 2017 ; Administrateur : SURJOUS Philippe en fonction le 10 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 20 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL modification le 20 Octobre 2017 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 13 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180174 publié le 13/09/2018Annonce n° 2224 N° RCS : 504235672 - Dénomination : VIGIE 33 AS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 20000.00 EUR - Administration : Président : MANDIL Olivier modification le 11 Septembre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A modification le 20 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL modification le 20 Octobre 2017 - Modification : Modification de la dénomination.Modification de la forme juridique.Modification du capital.Modification de représentant.
- mardi 18 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 02 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200148 publié le 02/08/2020Annonce n° 2250 N° RCS : 504235672 - Dénomination : VIGIE 33 AS Tous investissements de nature mobilière ou immobilière toutes gestions de biens meubles et immeubles toutes études financières et autres toutes opérations mobilières immobilières se rattachant directement ou indirectement à ce qui précède - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MANDIL Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 13 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VIGIE 33 AS- lundi 05 décembre 2016 : Fermé
36 AV KLEBER 75116 PARIS 16 - lundi 05 décembre 2016 : Ouvert
30 RUE MADELEINE VIONNET 93300 AUBERVILLIERS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VIGIE 33 AS- ALKADINE : 4 RPT CHAMPS ELYSEES M DASSAULT 75008 PARIS 8
- ALLEA INVESTISSEMENTS : 15 RUE DES VIGNERONS 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
- AM INVEST : 2 BD D ARAGON 64000 PAU
- CENTILLION : 64 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS 8
- FEELING : 32 RUE FERCHAULT DE REAUMUR 85200 FONTENAY-LE-COMTE
- FINANCIERE STIRAM : RUE COPERNIC 34290 MONTBLANC
- FINANCIERE VAL DE LOIRE : LES GABORIES 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON
- HOLDING SCHREIBER INVESTISSEMENT : 4 IMP DES CHATAIGNIERS 69800 SAINT-PRIEST
- HOLIPITCH : 9 IMP SULLY 33000 BORDEAUX
- PCP HOLDING : 360 AV DE LA MOINEAUDIERE 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
- PRH : 7 RUE DE TOBIZE 63960 VEYRE-MONTON
- RBI MACHINE : 16 RUE BOUSSAIROLLES 34000 MONTPELLIER
- RR HOLDING : 36 RUE DES TRITONS 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
- SC THAIS DE LA TOUR DU PIN : DOM DE BOSMONT 02250 BOSMONT-SUR-SERRE
- TTM : 22 RUE DU SENTIER 75002 PARIS 2
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VIGIE 33 AS- ABIB MOHAMED : 112 RUE HELENE COCHENNEC 93300 AUBERVILLIERS
- AHMED SHAMIM : 151 RUE DANIELLE CASANOVA 93300 AUBERVILLIERS
- BOURGUIBA TEYMOUR : 92 AV VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS
- NITOV VIKTORIO : 26 BD ANATOLE FRANCE 93300 AUBERVILLIERS
- RANA SUFAL AHMED : 57 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 93300 AUBERVILLIERS
- AMR RAVAL : 11 RUE CHAPON 93300 AUBERVILLIERS
- ARENA EXOTIQUE : 106 AV DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS
- ASSOCIATION DES FOOTBALLEURS DU CONGO : 61 RUE HEMET 93300 AUBERVILLIERS
- AUBER AUTO : 10 CHE LATERAL NORD 93300 AUBERVILLIERS
- ETOILE COMMERCE : 65 AV DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS
- FRANKEL H : 8 RUE DE LA HAIE COQ 93300 AUBERVILLIERS
- FYCP : 6 RUE DE LA COURNEUVE 93300 AUBERVILLIERS
- LV TRANSPORT : 50 RUE DANIELLE CASANOVA 93300 AUBERVILLIERS
- SCM NICETTE ET AUTRES : 5 RUE BERNARD ET MAZOYER 93300 AUBERVILLIERS
- T.B.S. : 3 RUE HENRI MANIGART 93300 AUBERVILLIERS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VIGIE 33 ASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives