NOVENCIA PARTNERS
Présentation générale de NOVENCIA PARTNERS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société NOVENCIA PARTNERS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société NOVENCIA PARTNERS est situé au 21 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS 2
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 15 juillet 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 507701456 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.02A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- - la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- - le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
Chiffre d’affaire
NOVENCIA PARTNERS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 4 744 729.00 € pour un résultat de 367 000.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
NOVENCIA PARTNERS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si NOVENCIA PARTNERS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR01507701456
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à NOVENCIA PARTNERS de part son activité de 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (88% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- duval, thierry
- exafi conseil audit et expertise ;
- feder audit - audit public & prive
- fortin, nicolas,
- novencia group,
- ribeiro, serge
Les modifications survenues dans l'administration de la société NOVENCIA PARTNERS
- 2012-08-16 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXAFI CONSEIL AUDIT et EXPERTISE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Duval, Thierry
- 2013-03-12 : modification du Président Fortin, Nicolas, nomination du Directeur général : Ribeiro, Serge
- 2017-05-23 : Président partant : Fortin, Nicolas, nomination du Président : NOVENCIA GROUP, Directeur général partant : Ribeiro, Serge
- 2018-10-07 : Commissaire aux comptes titulaire partant : EXAFI CONSEIL AUDIT et EXPERTISE ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FEDER AUDIT - AUDIT PUBLIC & PRIVE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Duval, Thierry
Les autres mandats des administrateurs
- duval, thierry :
- 2015-09-30 : AGENCE PIERRE LELONG APL (325826923)
- 2012-12-25 : AGENCE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DU BOIS (312161326)
- 2010-08-17 : DUBLY DUVAL CONSULTANTS (421256371)
- 2008-06-18 : EXAFI EXPERTS (438666182)
- feder audit - audit public & prive :
- 2019-02-07 : AIR ASSURANCES (403312291)
- 2018-07-29 : PIERRE DELEPLANQUE & CIE (786510560)
- 2018-02-21 : SAS PUBLIC GOUVERNANCE (448027128)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société NOVENCIA PARTNERS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | NOVENCIA PARTNERS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | BEVEAC CONSULTING |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 507701456 00034 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-07-15 : mardi 15 juillet 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 62.02A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de NOVENCIA PARTNERS- CO
2019 | 2 881 838.00 | 2 881 336.00 |
2018 | 502.00 | 2 004 282.00 |
2019 | 100 000.00 |
2018 | 100 000.00 |
2019 | 264 137.00 |
2018 | 110 694.00 |
2019 | 2 881 336.00 |
2018 | 2 004 282.00 |
2019 | 4 744 729.00 | 4 744 729.00 |
2018 | 3 791 080.00 |
2019 | 367 000.00 |
2018 | 142 873.00 |
2019 | 264 137.00 |
2018 | 110 694.00 |
2019 | 1 499 927.00 |
2018 | 1 499 927.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société NOVENCIA PARTNERS- mardi 15 juillet 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/07/2008N° RCS : 507701456 - Dénomination : BEVEAC CONSULTING - Adresse : 52 rue du Rendez-Vous 75012 Paris - Activité : Le conseil et la prestation de services en informatique et dans les domaines de la banque, la finance, la comptabilité et l'assurance - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : Gérant : Fortin, Nicolas. .
- jeudi 23 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 24 juin 2011: Depot des comptes
- jeudi 16 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120157 publié le 16/08/2012Annonce n° 1750 N° RCS : 507701456 - Dénomination : BEVEAC CONSULTING - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXAFI CONSEIL AUDIT et EXPERTISE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Duval, Thierry - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- lundi 27 août 2012: Depot des comptes
- mardi 12 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130050 publié le 12/03/2013Annonce n° 1652 N° RCS : 507701456 - Dénomination : BEVEAC CONSULTING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : modification du Président Fortin, Nicolas, nomination du Directeur général : Ribeiro, Serge - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 04 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140233 publié le 04/12/2014Annonce n° 1069 N° RCS : 507701456 - Dénomination : BEVEAC CONSULTING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mercredi 20 mai 2015: Depot des comptes
- mardi 23 mai 2017: Modification
Bodacc B n°20170098 publié le 23/05/2017Annonce n° 1740 N° RCS : 507701456 - Dénomination : BEVEAC CONSULTING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : Président partant : Fortin, Nicolas, nomination du Président : NOVENCIA GROUP, Directeur général partant : Ribeiro, Serge - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 07 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180191 publié le 07/10/2018Annonce n° 976 N° RCS : 507701456 - Dénomination : BEVEAC CONSULTING - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : EXAFI CONSEIL AUDIT et EXPERTISE ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FEDER AUDIT - AUDIT PUBLIC & PRIVE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Duval, Thierry - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 17 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190076 publié le 17/04/2019Annonce n° 1506 N° RCS : 507701456 - Dénomination : NOVENCIA PARTNERS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- jeudi 18 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société NOVENCIA PARTNERS- lundi 30 juin 2014 : Fermé
52 RUE DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS 12 - jeudi 15 juin 2017 : Fermé
24 RUE DAGORNO 75012 PARIS 12 - dimanche 04 février 2018 : Ouvert
21 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS 2
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société NOVENCIA PARTNERS- BERNARD CLEMENT : 45 RUE RODRIGUE PEREIRE 33000 BORDEAUX
- GOMIS ALBINO : 2 RUE DU FUTIER 95000 CERGY
- AMIT SERVICES : 30 RUE MAUCONSEIL 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- ANILAJ CONSULTING : 65 RUE GEORGES DESSAILLY 95170 DEUIL-LA-BARRE
- ATECHS : 23 ALL BOIELDIEU 93270 SEVRAN
- AUVRAP : 5 RUE SALVADOR ALLENDE 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- BWL CONSULTING : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- EUCLYDE INFORMATIQUE : 2 AV DE LA CREATIVITE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- ITEC APPLICATIONS : 106 BD SAINT GERMAIN 75006 PARIS 6
- LEYBAR : 8 ALL LOUISE BRUNEAU 91120 PALAISEAU
- M.D.E.I. SARL : 6 RUE PIERRE CURIE 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
- MG CONSULTING : 6 ALL DES TROENES 94240 L'HAY-LES-ROSES
- MODERN-IT : 73 RUE ST LEGER 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- NUMEN MARKETING : 24 RUE MARC SEGUIN 75018 PARIS 18
- ZERO KNOWLEDGE : 136 BD DE LA LIBERATION 13004 MARSEILLE 4
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société NOVENCIA PARTNERS- ALISON : 5 PAS DU CAIRE 75002 PARIS 2
- AMACO : 8 RUE D ALEXANDRIE 75002 PARIS 2
- COALESCENCE : 91 RUE D ABOUKIR 75002 PARIS 2
- COGEDIM : 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS 2
- COVOSERV : 13 RUE LEOPOLD BELLAN 75002 PARIS 2
- EUROPE GARDIENNAGE SECURITE PRIVEE : 4 RUE DE MARIVAUX 75002 PARIS 2
- FRAIS EXPRESS DEVELOPPEMENT : 12 RUE CHABANAIS 75002 PARIS 2
- LEO TRADE FABRIC : 88 RUE DE CLERY 75002 PARIS 2
- MULHOUSEDIS : 8 RUE DE PORT MAHON 75002 PARIS 2
- NADA BAT : 54 RUE GRENETA 75002 PARIS 2
- PICAPO : 73 RUE GRENETA 75002 PARIS 2
- T.O.T TIME ON TARGET 2.0 : 10 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS 2
- TRIPOLI : 109 BD DE SEBASTOPOL 75002 PARIS 2
- VDR L'AGENCE : 5 RUE DE CLERY 75002 PARIS 2
- VIVIENNE DIFFUSION : 43 RUE VIVIENNE 75002 PARIS 2
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société NOVENCIA PARTNERSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives