MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL
Présentation générale de MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL est situé au 5 RUE DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS 1
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 24 juillet 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 508499027 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.78A ( Commerces de détail d'optique)
L'activité déclarée au greffe est : Commerces de détail d'optique
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.78A (Commerces de détail d'optique), les activités sont :
- - les activités des opticiens
Chiffre d’affaire
MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 27 575.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR15508499027
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL de part son activité de 47.78A ( Commerces de détail d'optique) sont :
- 01431 : Optique-lunetterie de détail (94.5% des salariés)
- 02162 : Professions de la photographie (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bon, cécile
- bonnet, christian
- cabinet laurent guillou
- cabinet laurent guillou,
- clerc, guillaume,
- fouillen, roger,
- strego
Les modifications survenues dans l'administration de la société MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL
- 2014-05-11 : Directeur général délégué partant : Clerc, Guillaume, nomination du Directeur général délégué : Bon, Cécile
- 2014-05-11 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Fouillen, Roger, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LAURENT GUILLOU
- 2015-05-28 : Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET LAURENT GUILLOU, Commissaire aux comptes suppléant partant : STREGO
- 2015-08-19 : Président du conseil de surveillance partant : Bonnet, Christian
Les autres mandats des administrateurs
- cabinet laurent guillou :
- 2012-01-22 : CHACQUENEAU DEVELOPPEMENT (027080241)
- strego :
- 2021-01-31 : SNM HEAVY HANDLING (791555741)
- 2021-01-07 : PAYS DE REDON DISTRIBUTION - PRD (316514546)
- 2021-01-06 : LOCAPONTON (499165462)
- 2020-12-17 : ECOLE SUPERIEURE DES SERVICES AUX ENTREPRISES (417708070)
- 2020-12-17 : ECOLE SUPERIEURE DES SERVICES (418113908)
- 2020-11-26 : SOCIETE DV (401032925)
- 2020-11-13 : ATLANTIQUE ETANCHEITE PEINTURE ET PAR ABREVIATION ATEP (399003268)
- 2020-11-08 : PRESTIGE AUTO ROCHELAIS (344843347)
- 2020-10-15 : WALLE (325101434)
- 2020-10-14 : DUPONT (312140304)
- 2020-09-20 : PARIS-GESTION (333400349)
- 2020-09-01 : PACK'R (351580238)
- 2020-07-26 : ROBINEAU (492830823)
- 2020-07-10 : MAPA-RCBF SGAM (810881995)
- 2020-04-15 : GUESNEAU SERVICES (344742986)
- 2020-03-17 : ALLIANCE FROID CUISINE (504563248)
- 2019-12-27 : SOLEDIS (800349979)
- 2019-11-26 : ISIGNY COQUILLAGES (339694887)
- 2019-09-24 : CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU (072202419)
- 2019-09-11 : ANTINEA (394181259)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 508499027 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-07-24 : jeudi 24 juillet 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 47.78A : Commerces de détail d'optique |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerces de détail d'optique |
Synonyme | opticien |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL- CO
2019 | 2 759 822.00 | 2 321 694.00 |
2018 | 438 128.00 |
2019 | 200 000.00 |
2018 |
2019 | 27 575.00 |
2018 |
2019 | 2 321 694.00 |
2018 |
2019 | 1 725 722.00 | 388 100.00 |
2018 | 1 307 114.00 | 30 507.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL- jeudi 24 juillet 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 24/07/2008N° RCS : 508499027 - Dénomination : MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL - Adresse : 5 rue des Petits Champs 75001 Paris - Activité : Commerce de détail d'optiques, lunetterie et accessoire de haute facture - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 200000 EUR - Administration : Président : Bonnet, Franck, Président du conseil de surveillance : Bonnet, Christian, Directeur général délègue : Clerc, Guillaume, Commissaire aux comptes titulaire : Fouillen, Roger, Commissaire aux comptes suppléant : STREGO. .
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- lundi 23 avril 2012: Depot des comptes
- lundi 08 avril 2013: Depot des comptes
- samedi 26 avril 2014: Depot des comptes
- dimanche 11 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140090 publié le 11/05/2014Annonce n° 1094 N° RCS : 508499027 - Dénomination : MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 200000 EUR - Administration : Directeur général délégué partant : Clerc, Guillaume, nomination du Directeur général délégué : Bon, Cécile - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 11 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140090 publié le 11/05/2014Annonce n° 1099 N° RCS : 508499027 - Dénomination : MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 200000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Fouillen, Roger, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LAURENT GUILLOU - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 28 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150100 publié le 28/05/2015Annonce n° 4509 N° RCS : 508499027 - Dénomination : MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 200000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET LAURENT GUILLOU, Commissaire aux comptes suppléant partant : STREGO - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 28 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150157 publié le 19/08/2015Annonce n° 988 N° RCS : 508499027 - Dénomination : MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 200000 EUR - Administration : Président du conseil de surveillance partant : Bonnet, Christian - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 12 avril 2016: Depot des comptes
- samedi 25 mars 2017: Depot des comptes
- vendredi 23 février 2018: Depot des comptes
- dimanche 10 mars 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL- mercredi 01 juillet 2009 : Ouvert
5 RUE DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS 1 - lundi 01 mai 2017 : MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS RO Ouvert
2 RTE DE VILLENEUVE 89190 LES SIEGES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL- ALEX OPTIQUE : 8 AV DES FRERES LUMIERES 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
- CDS TRINITE : RUE GAMBETTA 97220 TRINITE
- EYESHOWROOM ALESIA : 52 RUE D ALESIA 75014 PARIS 14
- GAUTHIER OPTIQUE : 170 AV DES FRERES LUMIERE 69008 LYON 8EME
- ITEOX : 14 AV JEAN JAURES 91940 GOMETZ-LE-CHATEL
- JEROM OPTIC : 83 AV SAINT JEROME 13013 MARSEILLE 13
- LMGC OPTIQUE : 3476 LA LAURAGAISE 31670 LABEGE
- NOZAY OPTIQUE : 15 BD DU PETIT VERSAILLES 44170 NOZAY
- OPTIC ODT : 27 RUE CROIX BELLE PORTE 02100 SAINT-QUENTIN
- OPTIQUE A.C. : 1 RUE JEAN MARIE BOIVIN 37550 SAINT-AVERTIN
- OPTIQUE DANIEL : 134 AV DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS
- OPTIQUE SAINT MATHIEU : 40 RUE JOSEPH LE BRIX 56360 LE PALAIS
- SABLE OPTIC SARL : RUE ARISTIDE BRIAND 72300 SABLE-SUR-SARTHE
- VALADRI : 9 PL DE LA REPUBLIQUE 24150 LALINDE
- WIMEREUX OPTIC : 53 RUE CARNOT 62930 WIMEREUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYAL- FIHEY LAURENCE : 12 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS 1
- LORSIGNOL MARC : 9 RUE DES MOULINS 75001 PARIS 1
- ROUXEL CHARLOTTE : 63 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- CENTAUROD : 8 RUE D ARGENTEUIL 75001 PARIS 1
- CLUB AMIS CERCLE REPUBLICAIN : 5 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- HIDLO : 23 RUE DE RICHELIEU 75001 PARIS 1
- JLB3M IMMOBILIER SARL : 8 RUE VILLEDO 75001 PARIS 1
- JULES ET JIM : 1 RUE THERESE 75001 PARIS 1
- SCI FAUA : 15 RUE DES HALLES 75001 PARIS 1
- SCI HUME : 6 PL VENDOME 75001 PARIS 1
- SCI LA CROIX LEVRAULT : 16 RUE DES PYRAMIDES 75001 PARIS 1
- SOS FEMMES MALTRAITEES ET LEURS ENFANTS : 101 RUE RAMBUTEAU 75001 PARIS 1
- SYND.COPR. 1 RUE DE BERCY 75012 PARIS RE : 1 PL DE L ECOLE 75001 PARIS 1
- SYND.COPR. 52 RUE GRENETA 75011 PA : 15 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- USELDINGER PARTICIPATION : 14 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MAISON BONNET LUNETIER DU PALAIS ROYALRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives