WYZ FRANCE
Présentation générale de WYZ FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société WYZ FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société WYZ FRANCE est situé au 8 AV DE FLANDRES DUNKERQUE 60200 COMPIEGNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 14 avril 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 511536153 au greffe de COMPIEGNE
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 127 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 45.31Z ( Commerce de gros d'équipements automobiles)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros d'équipements automobiles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 45.31Z (Commerce de gros d'équipements automobiles), les activités sont :
- - le commerce de gros d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles
- - le commerce de gros de pneumatiques
Chiffre d’affaire
WYZ FRANCE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 52 831 131.00 € pour un résultat de 960 592.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
WYZ FRANCE est du ressort du greffe de COMPIEGNE dont les coordonnées postales sont 2 RUE DAHOMEY 60200 COMPIEGNE
Le greffe peut être appelé au 0344385151 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9H à 12 H et de 14H à 16H. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr
TVA intracommunautaire
Si WYZ FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR86511536153
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à WYZ FRANCE de part son activité de 45.31Z ( Commerce de gros d'équipements automobiles) sont :
- 00573 : Commerces de gros (53.7% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (30.5% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.5% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société WYZ FRANCE
- 2010-07-23 : Gérant : GUIRARD Pierre Philippe Commissaire aux comptes titulaire : DUBOUCHET Antoine Commissaire aux comptes suppléant : LAURENCE BERNARD SARL
- 2010-09-02 : Président de la société : ARGREMA, représenté par M GUIRARD Pierre Philippe Commissaire aux comptes titulaire : DUBOUCHET Antoine Commissaire aux comptes suppléant : LAURENCE BERNARD SARL
- 2013-01-24 : Commissaire aux comptes titulaire : DUBOUCHET Antoine modification le 16 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : LAURENCE BERNARD SARL Président : GUIRARD Pierre Philippe en fonction le 16 Janvier 2013
- 2016-08-25 : Président : GUIRARD Pierre Philippe en fonction le 16 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : DEBACKER Richard en fonction le 22 Août 2016 Commissaire aux comptes titulaire : FICOGEX SA. en fonction le 22 Août 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société WYZ FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | WYZ FRANCE |
Dénomination usuelle de l'unité légale | PNEU WYZ |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 511536153 00030 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-04-14 : mardi 14 avril 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 45.31Z : Commerce de gros d'équipements automobiles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
Division | Commerce d'équipements automobiles |
Activite | Commerce de gros d'équipements automobiles |
Synonyme | vente en gros d'équipements automobile, grossiste d'équipement automobile, vendeur d'équipement automobile, équipement automobile |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de WYZ FRANCE- CO
2020 | 20 984 393.00 | 20 828 961.00 |
2019 | 155 431.00 | 16 392 327.00 |
2020 | 127 500.00 |
2019 | 127 500.00 |
2020 | 697 137.00 |
2019 | 562 819.00 |
2020 | 20 828 961.00 |
2019 | 16 392 327.00 |
2020 | 52 831 131.00 |
2019 | 40 345 753.00 |
2020 | 960 592.00 |
2019 | 784 551.00 |
2020 | 697 137.00 |
2019 | 562 819.00 |
2020 | 16 057 178.00 | 395 888.00 |
2019 | 15 457 178.00 | 204 112.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société WYZ FRANCE- mardi 14 avril 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 14/04/2009N° RCS : 511536153 - Dénomination : PNEU WYZ - Adresse : 329 rue de la République 60280 Margny-lès-Compiègne - Activité : Vente en ligne de pneumatiques et de services associés - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100000.00 EUR - Administration : Gérant : GUIRARD Pierre Philippe.
- vendredi 23 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100141 publié le 23/07/2010Annonce n° 1868 N° RCS : 511536153 - Dénomination : PNEU WYZ Vente en ligne de pneumatiques et de services associés - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 127500.00 EUR - Administration : Gérant : GUIRARD Pierre Philippe Commissaire aux comptes titulaire : DUBOUCHET Antoine Commissaire aux comptes suppléant : LAURENCE BERNARD SARL - Modification : Augmentation de capital Nomination de commissaires aux comptes
- jeudi 02 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100170 publié le 02/09/2010Annonce n° 1157 N° RCS : 511536153 - Dénomination : PNEU WYZ Vente en ligne de pneumatiques et de services associés - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 127500.00 EUR - Administration : Président de la société : ARGREMA, représenté par M GUIRARD Pierre Philippe Commissaire aux comptes titulaire : DUBOUCHET Antoine Commissaire aux comptes suppléant : LAURENCE BERNARD SARL - Modification : Transformation en société par actions simplifiée Nomination d'un Président Départ du Gérant
- lundi 06 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- vendredi 28 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 24 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130017 publié le 24/01/2013Annonce n° 448 N° RCS : 511536153 - Dénomination : PNEU WYZ - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DUBOUCHET Antoine modification le 16 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : LAURENCE BERNARD SARL Président : GUIRARD Pierre Philippe en fonction le 16 Janvier 2013 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- lundi 30 juin 2014: Depot des comptes
- vendredi 07 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150150 publié le 07/08/2015Annonce n° 764 N° RCS : 511536153 - Dénomination : PNEU WYZ - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 11 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 25 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160166 publié le 25/08/2016Annonce n° 980 N° RCS : 511536153 - Dénomination : PNEU WYZ - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GUIRARD Pierre Philippe en fonction le 16 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : DEBACKER Richard en fonction le 22 Août 2016 Commissaire aux comptes titulaire : FICOGEX SA. en fonction le 22 Août 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 10 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 15 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180133 publié le 15/07/2018Annonce n° 1045 N° RCS : 511536153 - Dénomination : WYZ FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Modification du nom commercial.
- mercredi 18 juillet 2018: Depot des comptes
- mercredi 10 juillet 2019: Depot des comptes
- jeudi 17 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société WYZ FRANCE- mercredi 15 juillet 2015 : Fermé
329 RUE DE LA REPUBLIQUE 60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE - vendredi 08 mars 2013 : Fermé
RUE DES RIVES DE L'OISE 60280 VENETTE - dimanche 01 juillet 2018 : Ouvert
8 AV DE FLANDRES DUNKERQUE 60200 COMPIEGNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société WYZ FRANCE- CISSOKO ALY : 1 RUE ROMY SCHNEIDER 49000 ANGERS
- FEGHOUL AZZEDINE : 5 IMP CHAUSSON 75010 PARIS 10
- LEFEBVRE DOMINIQUE : 7 RUE GUSTAVE CUVELIER 62100 CALAIS
- MONFRONT LUDOVIC : 11 AV DE RODEZ 81400 CARMAUX
- COMOTECH INDUSTRIES : 6 RUE DES BLONNIERES 44115 HAUTE-GOULAINE
- EDMAN SARL : 5 IMP ANDRE AMPERE 97122 BAIE-MAHAULT
- JR.CAM : 6 RUE PABLO PICASSO 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX
- N.P.S. INTERNATIONAL 24 : 15 AV DU PDT SALVADOR ALLENDE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- PANASONIC INDUSTRY EUROPE GMBH : 100 RUE ROBERT KOCH
- R W ANTRIEBSELEMENTE :
- REGOM : ESPACE INDUSTRIEL LES MURIERS 71160 DIGOIN
- SEGMA EXPORT : 34 RUE DE L'ILE 66170 MILLAS
- SOC FRANCAISE DE COMMERCE EUROPEEN : 18 RUE TROYON 92310 SEVRES
- SOCIETA COMMERCIALI DISTRIBUZION RICAMBI : TURIN
- V.A.P : 3 AV PASTEUR 93350 LE BOURGET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société WYZ FRANCE- CONDERY CLAUDE : 2 ALL DE MARTEVILLE 60200 COMPIEGNE
- DEDEWANOU STEPHANE : 7 RUE JEAN JACQUES BERNARD 60200 COMPIEGNE
- MIARA AGNES : 2 RUE DES PATISSIERS 60200 COMPIEGNE
- SAVARIEGO ACHILLE : 7 AV DE L EUROPE 60200 COMPIEGNE
- VALIN VINCENT : 4 PL JEAN BAPTISTE CARPEAUX 60200 COMPIEGNE
- ABC BUSINESS DIRECTORIES FRANCE : 14 RUE DU FONDS PERNANT 60200 COMPIEGNE
- ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE COMPIEGNE : 11 AV DE LA FORET 60200 COMPIEGNE
- ITFAQ : 4 RUE DE NOYON 60200 COMPIEGNE
- JEAGER EXPERTISE : 4 RUE NIEPCE 60200 COMPIEGNE
- LES DRYADES : 19 RUE HURTEBISE 60200 COMPIEGNE
- MY AUTO ECOLE : 8 RUE DE NORMANDIE 60200 COMPIEGNE
- SCI CHOVET : 10 AV ALPHONSE CHOVET 60200 COMPIEGNE
- SCI COCCINELLE : 25 RUE JAMES DE ROTHSCHILD 60200 COMPIEGNE
- SYNDIC DES COPRO RESID DU GOLF : 10 AV THIERS 60200 COMPIEGNE
- WHOLEHELP : 21 RUE DE L AIGLE 60200 COMPIEGNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société WYZ FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives