GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C
Présentation générale de GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C et ses dirigeants.
Immatriculation
La société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C est situé au 444 AV A L BREGUET 83260 LA CRAU
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 23 juin 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 513351379 au greffe de TOULON
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 15 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.99C (Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment), les activités sont :
- - gros uvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
- - les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- - maçonnerie et travaux courants de béton armé
- - maçonnerie, pavage
- - montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- - réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- - réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
Chiffre d’affaire
GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 13 648 839.00 € pour un résultat de -2 274 093.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C est du ressort du greffe de TOULON dont les coordonnées postales sont 140 BD MARECHAL LECLERC 83041 TOULON CEDEX 09
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : 9h00 à 11h30/14h00 à 16h15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr
TVA intracommunautaire
Si GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR87513351379
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C de part son activité de 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (47.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (36.9% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.1% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.4% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C
- 2011-11-18 : Gérant : MURELLO Jean-Marc en fonction le 29 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET NUNZIATA en fonction le 09 Novembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE en fonction le 09 Novembre 2011
- 2013-05-23 : Gérant : MURELLO Jean-Marc en fonction le 29 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : GRIL Daniel en fonction le 14 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BARRIER Jean Claude en fonction le 14 Mai 2013
- 2016-02-03 : Président : MURELLO Jean-Marc modification le 27 Janvier 2016 Commissaire aux comptes suppléant : GRIL Daniel en fonction le 14 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BARRIER Jean Claude en fonction le 14 Mai 2013 Directeur général : MURELLO Frédéric en fonction le 27 Janvier 2016
- 2019-06-20 : GRIL Daniel nom d'usage : GRIL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée B. CONSULTING devient commissaire aux comptes suppléant
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C |
Dénomination usuelle de l'unité légale | GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C |
Sigle de l'unité légale | G.M.C |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 513351379 00039 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-06-23 : mardi 23 juin 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 43.99C : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C- CO
2020 | 6 696 232.00 | 5 392 661.00 |
2019 | 1 303 571.00 | 9 450 372.00 |
2020 | 15 000.00 |
2019 | 15 000.00 |
2020 | -2 314 132.00 |
2019 | 43 133.00 |
2020 | 5 392 661.00 |
2019 | 9 450 372.00 |
2020 | 13 648 839.00 | 13 648 839.00 |
2019 | 26 895 422.00 |
2020 | -2 274 093.00 |
2019 | 81 828.00 |
2020 | -2 314 132.00 |
2019 | 43 133.00 |
2020 | 6 240 779.00 | 226 451.00 |
2019 | 6 014 327.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C- mardi 23 juin 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/06/2009N° RCS : 513351379 - Dénomination : GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G. M. C - Adresse : - Activité : bâtiment et travaux publics, construction et études d'ensemble, bâtiments collectifs, habitations et tertiaires. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 15000.00 EUR - Administration : Gérant : MURELLO Jean-Marc.
- mardi 18 janvier 2011: Depot des comptes
- vendredi 18 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110223 publié le 18/11/2011Annonce n° 1441 N° RCS : 513351379 - Dénomination : GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G. M. C - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MURELLO Jean-Marc en fonction le 29 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET NUNZIATA en fonction le 09 Novembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE en fonction le 09 Novembre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 20 décembre 2011: Depot des comptes
- mardi 21 mai 2013: Depot des comptes
- jeudi 23 mai 2013: Modification
Bodacc B n°20130097 publié le 23/05/2013Annonce n° 1684 N° RCS : 513351379 - Dénomination : GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G. M. C - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MURELLO Jean-Marc en fonction le 29 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : GRIL Daniel en fonction le 14 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BARRIER Jean Claude en fonction le 14 Mai 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 05 février 2014: Depot des comptes
- vendredi 23 janvier 2015: Depot des comptes
- vendredi 18 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 03 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160023 publié le 03/02/2016Annonce n° 1577 N° RCS : 513351379 - Dénomination : GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G. M. C bâtiments et travaux publics construction et études d'ensemble bâtiments collectifs habitations et tertiaires, Désamiantage. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : MURELLO Jean-Marc modification le 27 Janvier 2016 Commissaire aux comptes suppléant : GRIL Daniel en fonction le 14 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BARRIER Jean Claude en fonction le 14 Mai 2013 Directeur général : MURELLO Frédéric en fonction le 27 Janvier 2016 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de l'activité. Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- jeudi 05 janvier 2017: Depot des comptes
- mardi 19 juin 2018: Depot des comptes
- vendredi 31 mai 2019: Depot des comptes
- jeudi 20 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190117 publié le 20/06/2019Annonce n° 4041 N° RCS : 513351379 - Dénomination : GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : GRIL Daniel nom d'usage : GRIL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée B. CONSULTING devient commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 11 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C- mercredi 30 décembre 2015 : GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C Fermé
79 RUE PASTEUR 83210 LA FARLEDE - jeudi 31 décembre 2015 : Fermé
73 AV JOSEPH LOUIS LAMBOT 83130 LA GARDE - dimanche 31 décembre 2017 : Ouvert
444 AV A L BREGUET 83260 LA CRAU
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C- ABDELLALI LUDOVIC : 52 RTE DU ST JOSEPH 07340 ANDANCE
- AMARTINO YANN : 949 CHE DE ST JULIEN 06410 BIOT
- CARVALHO EDGAR : 1 RUE DE LONDRES 95340 PERSAN
- COTOROBAI CONSTANTIN : 80 AV DE LA LIBERTE 06220 VALLAURIS
- EL JAZI AHMED : 186 AV EMILE VINCENT 83000 TOULON
- HUBERT LUIGI : MAIRIE 72220 LAIGNE-EN-BELIN
- LIEBAULT JONATHAN : 21 RUE DU PUITS D'AFFETET 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
- MELKONIAN CLEMENT : LD A MONTES 32230 TRONCENS
- VARDANYAN VARDGES : 23 RUE DE L IDOLAY 38140 RIVES
- CARRELAGE ET TENDANCE : 17 RUE FEDERICO GARCIA LORCA 94400 VITRY-SUR-SEINE
- DJ CONSTRUCTION : 1 RUE DIDEROT 06000 NICE
- FRANCE EDIFICE : 2 AV VICTOR HUGO 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- SARL DELALANDRE : 3 IMP LEON JACQUES 76190 YVETOT
- SAS BASSON : 284 RTE HUBERT DELISLE PITON 97424 SAINT-LEU
- YILDIZ CONSTRUCTION : RUE DES CHAUFFOURS 95000 CERGY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.C- BRUN ROMAIN : CHE DES MULETIERS 83260 LA CRAU
- CANADAS AURELIEN : 12 RUE DES ESCUDIERS 83260 LA CRAU
- DESPLANQUES ALICYA : 19 AV LIEUTENANT JEAN TOUCAS 83260 LA CRAU
- GIRARDI ANDRE : 2071 CHE DE TERRIMAS 83260 LA CRAU
- ROCCHI VALERIE : 408 RTE DE MARAVAL 83260 LA CRAU
- UHLMANN PATRICK CHRIST : 964 RTE DE PIERREFEU 83260 LA CRAU
- ARTEC : 9 ALL DES TOUSQUES 83260 LA CRAU
- BODINIER BUJOLI : 13 RUE RESIDENCE DE LA GRASSETTE 83260 LA CRAU
- CT CRAUROIS : 15 AV DE LA GARE 83260 LA CRAU
- HERVE ROSSELLO ARCHITECTE : 148 RUE DES PINS PARASOLS 83260 LA CRAU
- MAMLAEGEO : PL MARECHAL LECLERC 83260 LA CRAU
- SARL TITOU : 244 RUE DES CHASSELAS 83260 LA CRAU
- SCI DUFOSSE : 36 RUE DES GRANDS PINS 83260 LA CRAU
- SCM SEMMELWEIS : 74 AV LIEUTENANT JEAN TOUCAS 83260 LA CRAU
- SOCIETE DE CHASSE LA GRIVE : 61 AV LIEUTENANT JEAN TOUCAS 83260 LA CRAU
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION - G.M.CRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives