SOTARBAT 360
Présentation générale de SOTARBAT 360
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOTARBAT 360 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOTARBAT 360 est situé au 281 RTE DE MONTRIGON 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 21 septembre 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 514853316 au greffe de CHAMBERY
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 20 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.10A ( Promotion immobilière de logements)
L'activité déclarée au greffe est : Promotion immobilière de logements
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.10A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- - la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- - la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais exclus
- - l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
- - la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
Chiffre d’affaire
SOTARBAT 360 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 11 690 027.00 € pour un résultat de 1 604 737.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SOTARBAT 360 est du ressort du greffe de CHAMBERY dont les coordonnées postales sont 12 BD DE LA COLONNE 73008 CHAMBERY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0479337225 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr
TVA intracommunautaire
Si SOTARBAT 360 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR54514853316
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOTARBAT 360 de part son activité de 41.10A ( Promotion immobilière de logements) sont :
- 01512 : Promotion construction (63.1% des salariés)
- 01527 : Immobilier (9.7% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (8.1% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (4.5% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (3.9% des salariés)
- 00804 : VRP (2.8% des salariés)
- 01588 : Sociétés coopératives d'H.L.M. (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOTARBAT 360
- 2018-02-27 : Président : SOTARBAT - PROMOTION représenté par IOGNA Luigi modification le 19 Mars 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : Audicé Alpes en fonction le 23 Février 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : PAQUIER Marc en fonction le 23 Février 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOTARBAT 360 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOTARBAT 360 |
Dénomination usuelle de l'unité légale | SOTARBAT 360 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 514853316 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-09-21 : lundi 21 septembre 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 41.10A : Promotion immobilière de logements |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Promotion immobilière |
Activite | Promotion immobilière de logements |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOTARBAT 360- CO
2019 | 24 611 541.00 | 24 536 965.00 |
2018 | 74 576.00 | 23 390 660.00 |
2019 | 20 000.00 |
2018 | 20 000.00 |
2019 | 1 096 834.00 |
2018 | 1 503 239.00 |
2019 | 24 536 965.00 |
2018 | 23 390 660.00 |
2019 | 11 690 027.00 | 11 690 027.00 |
2018 | 15 301 764.00 |
2019 | 1 604 737.00 |
2018 | 2 247 791.00 |
2019 | 1 096 834.00 |
2018 | 1 503 239.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOTARBAT 360- lundi 21 septembre 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 21/09/2009N° RCS : 514853316 - Dénomination : SOTARBAT 360 - Adresse : 281 route de Montrigon 73700 Bourg-Saint-Maurice - Activité : La réalisation d'opérations immobilières directement ou indirectement, promotion immobilière, marchand de biens, la gestion de ses participations financières et intérêts dans ses filiales. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 20000.00 EUR - Administration : Président de la société : SOTARBAT - PROMOTION, représenté par M IOGNA Luigi Commissaire aux comptes titulaire : ALTITUDE COMMISSARIAT Commissaire aux comptes suppléant : NAJOTTE Stéphane
- mardi 12 juillet 2011: Depot des comptes
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- lundi 08 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 juillet 2016: Depot des comptes
- mardi 01 août 2017: Depot des comptes
- mardi 27 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180040 publié le 27/02/2018Annonce n° 993 N° RCS : 514853316 - Dénomination : SOTARBAT 360 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SOTARBAT - PROMOTION représenté par IOGNA Luigi modification le 19 Mars 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : Audicé Alpes en fonction le 23 Février 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : PAQUIER Marc en fonction le 23 Février 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- mardi 27 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOTARBAT 360- lundi 21 décembre 2009 : Ouvert
281 RTE DE MONTRIGON 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOTARBAT 360- A PALMERIA : PIANA VERDE 20230 CANALE-DI-VERDE
- AGFIM 31 : 14 ALL DU MONT CASSEL 31770 COLOMIERS
- BERTINVEST : 11 ALL DU ROCHER 77210 AVON
- CAP IMMO : 52 RUE DES MALASSIS 94400 VITRY-SUR-SEINE
- HELICITY HABITAT D'AVENIR : 2 RUE LOUIS ARMAND 35170 BRUZ
- HESTIA PROMOTION : 341 BD DE STRASBOURG 50000 SAINT-LO
- ISLANDSKEYS : LD CAMARUCHE 97133 SAINT BARTHELEMY
- LE PETIT ROCHER : 106 RUE ALBERT EINSTEIN 83600 FREJUS
- RESIDHOME DES BORDS DE MARNE : 42 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- SARL CONSULTING IMMOBILIER : 27 RUE PASTEUR 57300 HAGONDANGE
- SCI A TAGLIU DI MARE : 652 TINARELLA 20166 GROSSETO-PRUGNA
- SCI BERERO : HABITATION JACQUA 97223 DIAMANT
- SNC COGOTTI ET CIE : LE VIGNELONGUE 83500 LA SEYNE-SUR-MER
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE VILLA GWENDOLINE : 4 RUE DU DR MALLEIN GERIN 95380 LOUVRES
- V2 PROMOTION : 630 RTE DES DOLINES 06560 VALBONNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOTARBAT 360- AVERSA NICKY : LE CHANTEL 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- BODESCOT GUY : LES ARCS 1800 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- DEFLIN CORENTIN : 21 RUE DU MOLLIEXE 73700 SEEZ
- GILLET GEOFFREY : LE VILLARET 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- KHODAKOV MAXIME : 1 SOMMET DU VILLAGE 73700 LES CHAPELLES
- PERRY DAMIEN : ARC 1950 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- QUEY GERARD : ECHINES DESSOUS 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- RIOU HADRIEN : 129 AV DE HAUTE TARENTAISE 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- CHEGALLON BUREAU : 454 RES LE REFUGE DU MONTAGNARD 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- INDIVISION VALLANCE OWEN ANDREW FRANCES : LES DAILLES 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- LE VISAGE LE CLECH : IMM LE BEL AVAL 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- SARL ATELIER GAIDE 1958 : CHEF LIEU 73700 MONTVALEZAN
- SCI JME : LE MOLLARD 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- SCI TYF : ARC 2000 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- SUDUL MICHELE ET VILLUIS DANIELLE : 3 RUE DU PARCHET 73700 SEEZ
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOTARBAT 360Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives