MOTO ECOLE DOMINIQUE
Présentation générale de MOTO ECOLE DOMINIQUE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MOTO ECOLE DOMINIQUE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MOTO ECOLE DOMINIQUE est situé au ZAC DE L EPINETTE 59113 SECLIN
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 08 janvier 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 519350599 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.53Z ( Enseignement de la conduite)
L'activité déclarée au greffe est : Enseignement de la conduite
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.53Z (Enseignement de la conduite), les activités sont :
- - les écoles de conduite préparant aux différents types de permis de conduire
Mais exclus
- - la formation technique et professionnelle pour les conducteurs de taxi (cf85.32Z)
- - les écoles de conduite destinées à des chauffeurs professionnels (cf85.32Z)
Chiffre d’affaire
MOTO ECOLE DOMINIQUE à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 196 747.00 € pour un résultat de 28 037.00 € grace à 0 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
MOTO ECOLE DOMINIQUE est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si MOTO ECOLE DOMINIQUE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR76519350599
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MOTO ECOLE DOMINIQUE de part son activité de 85.53Z ( Enseignement de la conduite) sont :
- 01090 : Services de l'automobile (92.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- decalf,
- devrainne, stéphane
Les modifications survenues dans l'administration de la société MOTO ECOLE DOMINIQUE
- 2010-12-08 : Gérant : PICAVET Dominique Gérant : DECALF Laurence
- 2012-06-21 : Gérant partant : Decalf, nom d'usage : Devrainne, Laurence, nomination du Gérant : Devrainne, Stéphane
- 2015-10-22 : modification du Gérant Picavet, Dominique
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MOTO ECOLE DOMINIQUE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MOTO ECOLE DOMINIQUE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 519350599 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2010-01-08 : vendredi 08 janvier 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 85.53Z : Enseignement de la conduite |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Enseignement de la conduite |
Synonyme | auto école, école de conduite, école de vol, école de voile, école de navigation |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MOTO ECOLE DOMINIQUE- 110
2018 | 237 585.00 | 126 138.00 |
2017 | 111 448.00 |
2018 | 9 500.00 |
2017 |
2018 | 57 120.00 |
2017 |
2018 | 126 138.00 |
2017 |
2018 | 196 747.00 |
2017 |
2018 | 28 037.00 |
2017 |
2018 | 21 674.00 |
2017 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MOTO ECOLE DOMINIQUE- mardi 26 janvier 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 26/01/2010N° RCS : 519350599 - Dénomination : SARL MAYER/MAYER - Adresse : Z.A.C. de l'Epinette 59113 Seclin - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000.00 EUR - Administration : Gérant : PICAVET Dominique
- mercredi 08 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100237 publié le 08/12/2010Annonce n° 1143 N° RCS : 519350599 - Dénomination : SARL MAYER/MAYER Enseignement de la conduite de véhicules terrestres à moteur. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000.00 EUR - Administration : Gérant : PICAVET Dominique Gérant : DECALF Laurence - Modification : Mise en activité suite à création
- mercredi 08 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100237 publié le 08/12/2010Annonce n° 1144 N° RCS : 519350599 - Dénomination : SARL MAYER/MAYER Enseignement de la conduite de véhicules terrestres à moteur. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000.00 EUR - Administration : Gérant : PICAVET Dominique Gérant : DECALF Laurence - Modification : Changement de gérant
- jeudi 21 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120118 publié le 21/06/2012Annonce n° 875 N° RCS : 519350599 - Dénomination : SARL MAYER/MAYER - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000 EUR - Administration : Gérant partant : Decalf, nom d'usage : Devrainne, Laurence, nomination du Gérant : Devrainne, Stéphane - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 28 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 07 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120215 publié le 07/11/2012Annonce n° 1146 N° RCS : 519350599 - Dénomination : SARL MAYER/MAYER - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 9500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 16 décembre 2013: Depot des comptes
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 05 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150203 publié le 22/10/2015Annonce n° 364 N° RCS : 519350599 - Dénomination : SARL MAYER/MAYER - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 9500 EUR - Administration : modification du Gérant Picavet, Dominique - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 19 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 29 juin 2017: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 18 juin 2019: Depot des comptes
- mercredi 17 juin 2020: Radiation
Bodacc B publié le 17/06/2020N° RCS : 519350599 - Dénomination : MOTO ECOLE DOMINIQUE ZAC de l Epinette 59113 Seclin - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MOTO ECOLE DOMINIQUE- samedi 14 décembre 2019 : Fermé
ZAC DE L EPINETTE 59113 SECLIN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MOTO ECOLE DOMINIQUE- BACHIR ZEHOUR : 24 RUE DES SARS 59600 MAUBEUGE
- ETIENNE VIRGINIE : 29 AV DE L ENTRE DEUX MERS 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
- EYMARD JORDAN : 130 IMP DES JARDINS 83100 TOULON
- LECLERCQ SIEGFRIED : 4 RUE DU BUAT 61300 L'AIGLE
- LEMIERE LUDOVIC : 27 RUE DE RENNES 35340 LIFFRE
- MAGONI LOLES : 10 RUE MARECHAL FOCH 65290 JUILLAN
- ROLLAND PIERRE : 82 AV MARECHAL LECLERC 50400 GRANVILLE
- VIVIER JEAN-LUC : 37 RUE A LESBAZEILLES 40000 MONT-DE-MARSAN
- AERO CLUB D AUBENAS : RTE DE L'AERODROME 07200 LANAS
- ECOLE 2000 : 55 AV GAMBETTA 83400 HYERES
- ECOLE DE CONDUITE DE RAMBOUILLET : 3 BD LOUIS BLANC 34000 MONTPELLIER
- GIE CHALONO : 96 RUE VICTOR SEVERE 97200 FORT-DE-FRANCE
- OBJECTIF EDUCATION ROUTIERE : 128 AV DE CHOISY 75013 PARIS 13
- PASSION-1 : AV DE COLMAR 68100 MULHOUSE
- SOC EN PARTICIPATION BERTHONNET BULOT : 100 RUE PAUL RUBENS 66000 PERPIGNAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MOTO ECOLE DOMINIQUE- COLMANT CAMILLE : 4 RUE JEAN JAURES 59113 SECLIN
- GALGREN GILBERT : 9 AV DE LA CARTONNERIE 59113 SECLIN
- LEPRETRE JOSSE : 14 RUE PHILIPPE DE GIRARD 59113 SECLIN
- PAYOL NOLWENN : 1 RUE GUY MOCQUET 59113 SECLIN
- EPOKE : 17 RUE DE LA TANNERIE 59113 SECLIN
- FIDUCIAIRE SAINT PIAT : 3 PL SAINT PIAT 59113 SECLIN
- FLEAC : 10 RUE DE LORIVAL 59113 SECLIN
- FOOD PLUS : 4 RUE DU ROUGE BOUTON 59113 SECLIN
- LE POTENTIEL : 185 RUE DU QUATORZE JUILLET 59113 SECLIN
- NORD DT : 463 RUE DES CLAUWIERS 59113 SECLIN
- OT'1 RESTO : 11 RUE ROGER BOUVRY 59113 SECLIN
- POULAIN BOURGEOIS : 47 RUE ROGER BOUVRY 59113 SECLIN
- SARL SPEDILOG : 1129 AV DE L EPINETTE 59113 SECLIN
- SECLIN LE PING POUR PRETEXTE : RUE MARX DORMOY 59113 SECLIN
- TERRES ET EAUX : 1 RTE D AVELIN 59113 SECLIN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MOTO ECOLE DOMINIQUERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives