COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS
Présentation générale de COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS est situé au 30 RUE MADELEINE VIONNET 93300 AUBERVILLIERS
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 03 août 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 524310893 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -625.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR91524310893
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS
- 2016-09-14 : Président : GALY Gilles en fonction le 21 Août 2014 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 09 Septembre 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 09 Septembre 2016
- 2017-11-26 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 28 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 28 Décembre 2016 ; Président : GRANJON Michèle, Nicole, Renée, Stéphanie en fonction le 22 Novembre 2017
- 2019-01-16 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 28 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 28 Décembre 2016 ; Président : MANDIL Olivier en fonction le 14 Janvier 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS |
Sigle de l'unité légale | CEP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 524310893 00036 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-08-03 : mardi 03 août 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS- CO
2020 | 27 846.00 | 27 846.00 |
2019 | 28 480.00 |
2020 | 37 000.00 |
2019 | 37 000.00 |
2020 | -625.00 |
2019 | -992.00 |
2020 | 27 846.00 |
2019 | 28 480.00 |
2020 | -625.00 |
2019 | -992.00 |
2020 | -625.00 |
2019 | -992.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS- mercredi 05 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120171 publié le 05/09/2012Annonce n° 1605 N° RCS : 524310893 - Dénomination : COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et le sigle
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 29 août 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 29/08/2014N° RCS : 524310893 - Dénomination : COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président : GALY Gilles Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A.
- lundi 22 septembre 2014: Depot des comptes
- mardi 20 octobre 2015: Depot des comptes
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 14 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160180 publié le 14/09/2016Annonce n° 1200 N° RCS : 524310893 - Dénomination : COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : GALY Gilles en fonction le 21 Août 2014 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 09 Septembre 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 09 Septembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 26 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170227 publié le 26/11/2017Annonce n° 1497 N° RCS : 524310893 - Dénomination : COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 28 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 28 Décembre 2016 ; Président : GRANJON Michèle, Nicole, Renée, Stéphanie en fonction le 22 Novembre 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 05 septembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 16 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190011 publié le 16/01/2019Annonce n° 2324 N° RCS : 524310893 - Dénomination : COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 28 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 28 Décembre 2016 ; Président : MANDIL Olivier en fonction le 14 Janvier 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 30 juillet 2019: Depot des comptes
- dimanche 20 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS- mardi 01 juillet 2014 : Fermé
7 RUE TRONSON DU COUDRAY 75008 PARIS 8 - mardi 15 novembre 2016 : Fermé
163 AV GEORGES CLEMENCEAU 92000 NANTERRE - mardi 15 novembre 2016 : Ouvert
30 RUE MADELEINE VIONNET 93300 AUBERVILLIERS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS- ASHDOWN BV : 1 BEZUIDENHOUTSEWEG
- COVIFI 13 : 26 RUE GUYNEMER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- DECMA : 3 RUE DE PARIS 35510 CESSON-SEVIGNE
- IMMO FIX DEVELOPPEMENT : 116 RTE D ESPAGNE 31100 TOULOUSE
- KALYP.SO : 14 ALL DU PRE POLLET 35830 BETTON
- LCGI : 7 RUE RASPAIL 94700 MAISONS-ALFORT
- MAT IMMO BEAUNE : 11 AV DE SUFFREN 75007 PARIS 7
- MIMOSA : 134 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15
- NOAH BIO : 186 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19
- NOVAPILOT : 190 CHE D'AMBAYRAC 82440 REALVILLE
- PLACIDO : MOULIN DE BENAVANT 36300 POULIGNY-SAINT-PIERRE
- ROMANS VIANDE HOLDING : 265 RUE DES ESCOFFERS 26380 PEYRINS
- SARL MPFL HOLDING : 22 RUE AUGUSTE BEUNEUX 53000 LAVAL
- SEVY : 23 RTE DE BORDEAUX 69670 VAUGNERAY
- TLG PARTICIPATIONS : 21 RUE DE BREST 29290 SAINT-RENAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS- BETTAIEB AYOUB : 7 RUE ADRIEN HUZARD 93300 AUBERVILLIERS
- NIAMATULLAH GULRANG : 151 RUE DANIELLE CASANOVA 93300 AUBERVILLIERS
- RABOUDI ARAFET : 82 BD FELIX FAURE 93300 AUBERVILLIERS
- STOIAN ION : 44 RUE DU PORT 93300 AUBERVILLIERS
- BATI CONFORT PARISIEN : 3 RUE DES GARDINOUX 93300 AUBERVILLIERS
- BETA ASSISTANCES ET CONSEILS : 19 RUE DES GARDINOUX 93300 AUBERVILLIERS
- CONTACT VEHICULE PRIVEE : 6 RUE WALDECK ROCHET 93300 AUBERVILLIERS
- F.L.U.S : 87 AV VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS
- HK & CITY : 45 AV VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS
- MASKAN : 64 RUE DU MOUTIER 93300 AUBERVILLIERS
- MOOV GROUP : 45 AV VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS
- ORYA INDUSTRY : 87 AV VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS
- SARL ZHENG FA : 4 AV DU DOC MICHAUX 93300 AUBERVILLIERS
- SATINE : 3 RUE DE LA HAIE COQ 93300 AUBERVILLIERS
- T M R : 17 RUE PAUL DOUMER 93300 AUBERVILLIERS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société COMPAGNIE DES EAUX DE PARISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives