SANTERRE HOLDING
Présentation générale de SANTERRE HOLDING
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SANTERRE HOLDING et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SANTERRE HOLDING est situé au 1 RUE DU MONTPENSIER 77520 DONNEMARIE-DONTILLY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 avril 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 532004553 au greffe de MELUN
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 8 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
SANTERRE HOLDING à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 28 870.00 € pour un résultat de 8 478.00 € grace à 0 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
SANTERRE HOLDING est du ressort du greffe de MELUN dont les coordonnées postales sont 2 AV DU GENERAL LECLERC 77000 MELUN
Le greffe peut être appelé au 0164798400 aux horaires suivants : 8h30-12h00 / 13h30-16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr
TVA intracommunautaire
Si SANTERRE HOLDING est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR18532004553
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SANTERRE HOLDING de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SANTERRE HOLDING
- 2012-04-01 : Gérant : HELOU Laurent Simon-Eugène modification le 23 Mars 2012
- 2015-04-24 : Gérant : PAYEUR François Georges en fonction le 16 Avril 2015
- 2018-08-17 : Liquidateur : PAYEUR François Georges modification le 14 Août 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SANTERRE HOLDING et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SANTERRE HOLDING |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 532004553 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2011-04-01 : vendredi 01 avril 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2017 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SANTERRE HOLDING- CO
2017 | 430 608.00 | 430 608.00 |
2016 | 415 074.00 |
2017 | 8 000.00 |
2016 | 8 000.00 |
2017 | 10 994.00 |
2016 | 16 638.00 |
2017 | 430 608.00 |
2016 | 415 074.00 |
2017 | 28 870.00 | 28 870.00 |
2016 | 219 000.00 |
2017 | 8 478.00 |
2016 | 19 537.00 |
2017 | 10 994.00 |
2016 | 16 638.00 |
2017 | 395 184.00 |
2016 | 395 184.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SANTERRE HOLDING- vendredi 01 avril 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/04/2011N° RCS : 532004553 - Dénomination : SANTERRE HOLDING - Adresse : 1 rue du Montpensier 77520 Donnemarie-Dontilly - Activité : La participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles ou commerciales quelconques. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000.00 EUR - Administration : Président de la société : HELOU Laurent Simon-Eugène
- dimanche 01 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120065 publié le 01/04/2012Annonce n° 1112 N° RCS : 532004553 - Dénomination : SANTERRE HOLDING - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : HELOU Laurent Simon-Eugène modification le 23 Mars 2012 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 06 novembre 2012: Depot des comptes
- lundi 20 janvier 2014: Depot des comptes
- samedi 13 décembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 24 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150080 publié le 24/04/2015Annonce n° 2997 N° RCS : 532004553 - Dénomination : SANTERRE HOLDING - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : PAYEUR François Georges en fonction le 16 Avril 2015 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 02 juillet 2015: Depot des comptes
- jeudi 16 juin 2016: Depot des comptes
- vendredi 08 septembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180155 publié le 17/08/2018Annonce n° 2413 N° RCS : 532004553 - Dénomination : SANTERRE HOLDING - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Liquidateur : PAYEUR François Georges modification le 14 Août 2018 - Modification : Cessation d'activité et dissolution de la société.
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 26 février 2019: Radiation
Bodacc B publié le 26/02/2019N° RCS : 532004553 - Dénomination : SANTERRE HOLDING 1 rue du Montpensier 77520 Donnemarie-Dontilly - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SANTERRE HOLDING- mercredi 20 juin 2018 : Fermé
1 RUE DU MONTPENSIER 77520 DONNEMARIE-DONTILLY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SANTERRE HOLDING- ANELSA : 20 AV FONTAINE ARGENT 25000 BESANCON
- DELABOUDINIERE : QUA SAINT ROCH 06260 PUGET-THENIERS
- GROUPE GASQUET : 151 RUE ROBERT SCHUMANN 83300 DRAGUIGNAN
- HOLDING 19.100.82 : 9 RUE DES FILAOS 97412 BRAS-PANON
- HOLDING HAGNEREL : 15 KERGROES 29740 PLOBANNALEC-LESCONIL
- IDRA GLOBAL INDUSTRIES : ZONE INDUSTRIELLE DU BIGNON 44110 ERBRAY
- LCH : 33270 BOULIAC
- MINERVE : 31 CHE DES FADES 06110 LE CANNET
- PLANKING : 22 BD GEORGES SENEUZE 91440 BURES-SUR-YVETTE
- RESTHOLUX : CHE CANTO CIGALO 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
- S M FLYER 7 : 126 CRS FAURIEL 42100 SAINT-ETIENNE
- SARL IMOPROJET : RTE DEPARTEMENTALE 48 83550 VIDAUBAN
- SNOW BALL : 6 RUE DE L EGALITE 21000 DIJON
- SPFPL NICOLAS VILLARD : 51 RUE CARNOT 05000 GAP
- TNT GROUPE : RUE DES TILLEULS - ZI DE BAVILLIERS 90800 ARGIESANS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SANTERRE HOLDING- ARGENT MICHEL : 4 RUE MAZON 77520 MONS-EN-MONTOIS
- BURLON PHILIPPE : 4 CHE DES PIERREUX 77520 MONTIGNY-LENCOUP
- CZEKATA SANDRINE : 1 RUE DE LA MALADRERIE 77520 DONNEMARIE-DONTILLY
- DAGUET ROGER-SERGE : 13 GRANDE RUE 77520 MONTIGNY-LENCOUP
- EL BAZI YA-SIN : 41 RUE GRANDE RUE 77520 MONTIGNY-LENCOUP
- FREZQUIN ALAIN : 1 RUE DE SIGY 77520 DONNEMARIE-DONTILLY
- LAMBERT XAVIER : LA FONTAINE COUVERTE 77520 MONTIGNY-LENCOUP
- ROBIN SOPHIE : 2 RUE JUSSIEU 77520 MONTIGNY-LENCOUP
- FOLIES FLEURS : 26 AV CHAMPABON 77520 DONNEMARIE-DONTILLY
- JP 4 : 7 RUE DU CALVAIRE 77520 MONS-EN-MONTOIS
- LAURENCE BRABANT EDITIONS : 20 RUE LAMARTINE 77520 GURCY-LE-CHATEL
- SCI BOURGEOIS : 15 RUE TURGOT 77520 MONTIGNY-LENCOUP
- SCI LE BAS MONTOIS : 2 RUE DE LA PORTE DE PROVINS 77520 DONNEMARIE-DONTILLY
- SCI MON TOIT : 2 RUE DE LA PORTE DE PROVINS 77520 DONNEMARIE-DONTILLY
- SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE PAROY LUISETAINES VIMPELLES SIGY : 2 GRANDE RUE 77520 PAROY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SANTERRE HOLDINGRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives