SODIVA SAS
Présentation générale de SODIVA SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SODIVA SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SODIVA SAS est situé au 7 RUE DE LA ROBERDIERE 35000 RENNES
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mercredi 05 octobre 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 537480253 au greffe de RENNES
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.21Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.21Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail), les activités sont :
- - le commerce de gros d'aliments pour le bétail et d'autres matières premières agricoles
- - le commerce de gros de céréales
- - le commerce de gros de fruits oléagineux
- - le commerce de gros de laine sans traitement de celle-ci
- - le commerce de gros de matériaux, résidus et sous-produits utilisés pour la fabrication d'aliments pour animaux
- - le commerce de gros de semences et de plants
- - le commerce de gros de tabac non manufacturé
Mais exclus
- - le commerce de gros de fibres textiles (cf46.76Z)
- - le commerce de gros de semences de fleurs (cf46.22Z)
- - le commerce de gros des aliments pour animaux de compagnie (cf46.38B)
Chiffre d’affaire
SODIVA SAS à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 1 741 927.00 € pour un résultat de 40 687.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SODIVA SAS est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0299653888 aux horaires suivants : Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr
TVA intracommunautaire
Si SODIVA SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR71537480253
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SODIVA SAS de part son activité de 46.21Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- antonny pierre
- cooperative eureden
- georghiou jean-christophe
- gos pierre
- pricewaterhousecoopers audit
Les modifications survenues dans l'administration de la société SODIVA SAS
- 2012-02-07 : Président de la société : TALEC Hervé Commissaire aux comptes titulaire : KERVAREC Bernard Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- 2014-10-28 : Commissaire aux comptes titulaire : KERVAREC Bernard Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Président : PITON Patrick en fonction le 20 Octobre 2014
- 2016-11-27 : Président : PITON Patrick en fonction le 20 Octobre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 23 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 23 Novembre 2016
- 2020-10-01 : Président : COOPERATIVE EUREDEN ; Directeur général : ANTONNY Pierre ; Directeur général délégué : GOS Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
Les autres mandats des administrateurs
- antonny pierre :
- 2020-10-06 : SICA DE NUTRITION ANIMALE DES AGRICULTEURS DE BRE- TAGNE ,NOM COMMERCIAL: SICA NUTAGRI BRETAGNE (314046038)
- 2020-07-10 : FARMOUEST (789374113)
- 2020-06-16 : SAS LEMEE (433527173)
- 2020-06-11 : BDV SERVICES (383509049)
- 2020-04-30 : AGRO BIO PINAULT (397751504)
- 2018-05-24 : SCI LE MOULIN DE LA POINTE (424238699)
- 2018-01-31 : JARDINERIE DES CHAMPS (333075216)
- 2016-10-21 : ETABLISSEMENTS BOURDOIS & FILS (311974885)
- 2012-07-18 : UCOGEAC (418417903)
- cooperative eureden :
- 2021-02-02 : SCI DU TREGOR (418232187)
- 2020-12-22 : Entrepots Frigorifiques de l'Argoat-EFA (494970379)
- 2020-11-24 : C O B R E N A (347694499)
- 2020-10-27 : TRANSKALIA (511813347)
- 2020-10-27 : CALIANCE (818824963)
- 2020-09-30 : SICA LAITA (342979564)
- 2020-09-17 : AGREASY (833963341)
- 2020-09-17 : VERT EXPANSION (833630775)
- 2020-09-13 : VETAGRI (315227751)
- 2020-08-14 : MOULIN D'HYERES (403520968)
- 2020-07-10 : FARMOUEST (789374113)
- 2020-06-16 : SAS LEMEE (433527173)
- 2020-06-12 : DISTRIVERT (445330236)
- 2020-06-11 : BDV SERVICES (383509049)
- 2020-05-28 : BERNARD AGRISERVICE (344799390)
- 2020-04-30 : AGRO BIO PINAULT (397751504)
- georghiou jean-christophe :
- 2021-02-02 : CrossQuantum (814770855)
- 2021-01-29 : LABORATOIRES COLOPLAST (312328362)
- 2021-01-29 : ANTELEC (414724864)
- 2021-01-29 : La Plateforme Médicale (824456636)
- 2021-01-29 : SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE (410351118)
- 2021-01-27 : BOREALIS-PRODUITS ET ENGRAIS CHIMIQUES DU RHIN (946750981)
- 2021-01-24 : CLARINS (330589755)
- 2021-01-22 : SOA LOGISTICS SAS (517835013)
- 2021-01-22 : 3M PURIFICATION (450216965)
- 2021-01-20 : GIRONDINS HORIZONS (505026682)
- 2021-01-20 : INSTITUT TECHNIQUE DE FORMATION EN HAUTEUR (ITFH) (435236013)
- 2021-01-20 : PEPIMAT (433703097)
- 2021-01-10 : MEDIABRANDS (302475728)
- 2021-01-10 : SANOFI-AVENTIS RECHERCHE & DEVELOPPEMENT (713002269)
- 2021-01-07 : StationOne (752364885)
- 2021-01-05 : IF THREE LOG 1 (824081160)
- 2021-01-02 : FCGB TRAINING SCHOOL (505025908)
- 2021-01-02 : SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES (542037361)
- 2021-01-02 : SBG TECHNICAL SERVICES (819931759)
- 2021-01-02 : Alcatel-Lucent International (493378939)
- gos pierre :
- 2020-08-14 : MOULIN D'HYERES (403520968)
- 2020-06-11 : BDV SERVICES (383509049)
- pricewaterhousecoopers audit :
- 2021-02-02 : CAROLINE 4 (493154140)
- 2021-02-02 : CrossQuantum (814770855)
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-01-31 : GROUPE SNI TERRITOIRE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE (751459769)
- 2021-01-31 : CAROLINE 6 (493154264)
- 2021-01-31 : LABORATOIRE PHYTO-ACTIF (377999347)
- 2021-01-29 : LABORATOIRES COLOPLAST (312328362)
- 2021-01-29 : GUIMA PALFINGER (846950442)
- 2021-01-29 : LES COTEAUX LAURENTINS (807473327)
- 2021-01-29 : SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE (410351118)
- 2021-01-29 : VINCI Energies France Cloud Builder (852535657)
- 2021-01-29 : La Plateforme Médicale (824456636)
- 2021-01-29 : ERMEWA INTERSERVICES (519114169)
- 2021-01-29 : EGIS PARKING (833415219)
- 2021-01-27 : CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D' ENERGIE DE GRANDBOIS (492767520)
- 2021-01-27 : C.E.P.E. HAUT DU SAULE SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE HAUT DU SAULE (479915704)
- 2021-01-27 : CEPE DE LA SALESSE (494992423)
- 2021-01-27 : C.E.P.E. DE LACOMBE (CENTRALE EOLIENNE D'ELECTRICITE DE LACOMBE) (538413154)
- 2021-01-27 : PEGASE (883628877)
- 2021-01-27 : CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (494303852)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SODIVA SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SODIVA SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 537480253 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2011-10-05 : mercredi 05 octobre 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 46.21Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en céréales, vendeur de céréales en gros, grossiste en tabac, vendeur de tabac en gros, grossiste de tabac non manufacturé, vendeur de tabac non manufacturé en gros, grossiste de semences, vendeur de semences en |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SODIVA SAS- CO
2018 | 412 101.00 | 380 026.00 |
2017 | 32 075.00 | 346 929.00 |
2018 | 40 000.00 |
2017 | 40 000.00 |
2018 | 28 807.00 |
2017 | 2 805.00 |
2018 | 380 026.00 |
2017 | 346 929.00 |
2018 | 1 741 927.00 | 1 741 927.00 |
2017 | 1 732 516.00 |
2018 | 40 687.00 |
2017 | 2 973.00 |
2018 | 28 807.00 |
2017 | 2 805.00 |
2018 | 296 967.00 |
2017 | 296 967.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SODIVA SAS- mercredi 05 octobre 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/10/2011N° RCS : 537480253 - Dénomination : SODIVA SAS - Adresse : 7 rue de la Roberdière 35000 Rennes - Activité : vente d'aliments destinés aux équidés - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 1000.00 EUR - Administration : Président de la société : TALEC Hervé Commissaire aux comptes titulaire : KERVAREC Bernard Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- mardi 07 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120026 publié le 07/02/2012Annonce n° 512 N° RCS : 537480253 - Dénomination : SODIVA SAS vente d'aliments destinés aux équidés - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 40000.00 EUR - Administration : Président de la société : TALEC Hervé Commissaire aux comptes titulaire : KERVAREC Bernard Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - Modification : Augmentation de capital
- mardi 19 novembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- mardi 28 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140207 publié le 28/10/2014Annonce n° 762 N° RCS : 537480253 - Dénomination : SODIVA SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KERVAREC Bernard Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Président : PITON Patrick en fonction le 20 Octobre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 16 septembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 27 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160231 publié le 27/11/2016Annonce n° 374 N° RCS : 537480253 - Dénomination : SODIVA SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : PITON Patrick en fonction le 20 Octobre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 23 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 23 Novembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 04 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 18 décembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 01 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200191 publié le 01/10/2020Annonce n° 1390 N° RCS : 537480253 - Dénomination : SODIVA SAS vente d'aliments destinés aux équidés - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : COOPERATIVE EUREDEN ; Directeur général : ANTONNY Pierre ; Directeur général délégué : GOS Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SODIVA SAS- mercredi 05 octobre 2011 : Ouvert
7 RUE DE LA ROBERDIERE 35000 RENNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SODIVA SAS- ENGEL ELENA : 8 RUE DU DOC DEUTSCH 67250 KUTZENHAUSEN
- GALLE JEAN : LD TOUCHASSE 35560 SAINT-REMY-DU-PLAIN
- MORTAS PATRICK : 35 AV JULES ROZE 10510 CHATRES
- AGRI LAVITARELLE : LAVITARELLE 46210 MONTET-ET-BOUXAL
- ETABLISSEMENTS ROUSSEAU ET FILS : 6 RUE TALLEYRAND 36360 LUCAY-LE-MALE
- EUROTOURBES : ZAC DE CADREAN 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
- LES SILOS DU PIGEONNIER : 1270 CHE DES BARDIS 31660 BUZET-SUR-TARN
- SARL ANTOINE HERVIEU : LE PETIT MENILDOT 50570 THEREVAL
- SARL BOIRON P.M. : 24 AV DE LA SOIE 07200 SAINT-PRIVAT
- SARL CASAP : 3 RUE ANDRE DE CAYEUX 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- SARL DES TOUYAS : 20 RUE CASTAGNERE 64320 SENDETS
- SARL REMY RECULOT : 13 RUE SAINT PIERRE 71270 NAVILLY
- SOC ARPAJONNAISE PRODUITS AGRICOLES FEYS : 12 IMP DU JEU DE BOULES 91290 ARPAJON
- SOCIETE BELISSENT : 155 CRS CAFFARELLI 14120 MONDEVILLE
- YNOVAE : 3 ALL DE PASSY 89510 VERON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SODIVA SAS- BOUDREAULT ARTHUR : 37 AV GASTON BERGER 35000 RENNES
- BOURDAIS STEPHENE : 1 ALL ERMENGARDE D ANJOU 35000 RENNES
- CASEACSCH SONY : 68 AV GROS MALHON 35000 RENNES
- EL OUAFI SAID : 85 RUE DE PARIS 35000 RENNES
- FAMBON ADRIEN : 2 PL DU PARLEMENT DE BRETAGNE 35000 RENNES
- GUILBAUD JUSTINE : 4 CAR JOUAUST 35000 RENNES
- LESUEUR GHISLAINE : 2 RUE JULES SIMON 35000 RENNES
- TEN HAVE RUDI : 3 RUE D ALSACE 35000 RENNES
- ASS COPRO 8 A 20 COURS KENNEDY : 8 CRS PRESIDENT JF KENNEDY 35000 RENNES
- ASSOCIATION SERVICE AIDE CREATION : 4 RES ST JEAN BAPTISTE LA SALLE 35000 RENNES
- BLANCHET : 24 RUE LEGRAVEREND 35000 RENNES
- CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE : 15 RUE DU BOURBONNAIS 35000 RENNES
- JULIEN ANTOINE ET ASSOCIES : 77 RUE DE L ALMA 35000 RENNES
- SCI CHALOTAIS : 2 RUE DE LA CHALOTAIS 35000 RENNES
- SCI DE LA PECHERIE : 31 BD SOLFERINO 35000 RENNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SODIVA SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives