TERABILIS
Présentation générale de TERABILIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TERABILIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TERABILIS est situé au 25 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 05 septembre 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 537549479 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
TERABILIS à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -32 406.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
TERABILIS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si TERABILIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR72537549479
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TERABILIS de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- chesne, arnaud
- chesne, arnaud,
- ladarre, olivier
- lefevre, xavier jean louis
- myara, jean-marc ;
- myara, jean-marc,
Les modifications survenues dans l'administration de la société TERABILIS
- 2013-02-22 : Gérant partant : Myara, Jean-Marc, nomination du Gérant : Chesne, Arnaud
- 2017-06-02 : Gérant partant : Chesne, Arnaud, nomination du Gérant : Ladarre, Olivier
- 2018-09-25 : nomination du Gérant : Myara, Jean-Marc ; Gérant partant : Ladarre, Olivier
- 2019-04-05 : modification du Président Myara, Jean-Marc ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDUS
- 2019-07-14 : Président partant : Myara, Jean-Marc ; nomination du Président : Lefevre, Xavier Jean Louis
Les autres mandats des administrateurs
- ladarre, olivier :
- 2013-04-19 : DOMAINE DE BELLEVUE (488300856)
- 2013-02-26 : LA MORANDIERE (518220652)
- myara, jean-marc, :
- 2013-12-15 : FINANCIERE AUDIT ET SOLUTIONS (429112675)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TERABILIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TERABILIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 537549479 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2011-09-05 : lundi 05 septembre 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TERABILIS- 110
2018 | 240 365.00 | 146 861.00 |
2017 | 93 503.00 | 82 130.00 |
2018 | 10 000.00 |
2017 | 10 000.00 |
2018 | 136 862.00 |
2017 | 139 724.00 |
2018 | 146 861.00 |
2017 | 82 130.00 |
2018 | -32 406.00 |
2017 | -30 437.00 |
2018 | -32 406.00 |
2017 | -30 437.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TERABILIS- dimanche 27 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120101 publié le 27/05/2012Annonce n° 463 N° RCS : 537549479 - Dénomination : TERRABILIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 1000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- lundi 28 janvier 2013: Depot des comptes
- vendredi 22 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130038 publié le 22/02/2013Annonce n° 1666 N° RCS : 537549479 - Dénomination : TERABILIS Opérations de marchand de biens promotion immobilière aménagements et vente de terrains a bâtir et prise de participations - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 10000 EUR - Administration : Gérant partant : Myara, Jean-Marc, nomination du Gérant : Chesne, Arnaud - Modification : modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal et l'administration
- mardi 13 janvier 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 02 juin 2017: Modification
Bodacc B n°20170105 publié le 02/06/2017Annonce n° 1681 N° RCS : 537549479 - Dénomination : TERABILIS L'acquisition d'immeubles. - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 10000 EUR - Administration : Gérant partant : Chesne, Arnaud, nomination du Gérant : Ladarre, Olivier - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration
- samedi 26 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- mardi 25 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180182 publié le 25/09/2018Annonce n° 2060 N° RCS : 537549479 - Dénomination : TERABILIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 10000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Myara, Jean-Marc ; Gérant partant : Ladarre, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 05 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190068 publié le 05/04/2019Annonce n° 1868 N° RCS : 537549479 - Dénomination : TERABILIS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 10000 EUR - Administration : modification du Président Myara, Jean-Marc ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDUS - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- dimanche 14 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190134 publié le 14/07/2019Annonce n° 1850 N° RCS : 537549479 - Dénomination : TERABILIS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 10000 EUR - Administration : Président partant : Myara, Jean-Marc ; nomination du Président : Lefevre, Xavier Jean Louis - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 31 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TERABILIS- lundi 02 novembre 2020 : Ouvert
25 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TERABILIS- BALLON MICHEL : 7 RUE GUILLAUME LE CONQUERANT 61100 ATHIS-VAL DE ROUVRE
- FRANCOIS ARTHUR-LOUIS : 1308 BD JEAN BAPTISTE ABEL 83000 TOULON
- JKDM : 7 RTE D'ESQUELBECQ 59380 SOCX
- LES ANCOLYS : LES CHENAISSES 74230 SERRAVAL
- ROMALI : LA GIRAUDIERE 79130 SECONDIGNY
- SARL BERNARD JEAN LUC : 32 RUE DE L'AUMONERIE 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
- SCI DE BIGORRE : BIDOUSE 40160 PARENTIS-EN-BORN
- SCI DES ATELIERS : 20 RUE HERVET 92500 RUEIL-MALMAISON
- SCI DU 133 : 133 RUE COMMANDANT EMILE DUBOIS 76230 BOIS-GUILLAUME
- SCI L ADRET : 123 CHE DES CHARS 74110 MORZINE
- SCI NAVAL : BURON DE PRAT DE BOUC 15430 PAULHAC
- SCI PAUL LANGEVIN : 16 CHEVARNAY 37350 LE PETIT-PRESSIGNY
- SCI S.A.J.A.S. : 370 RTE DE BARDINOT 42640 SAINT-FORGEUX-LESPINASSE
- SCI T.E.J.40 : 75 RUE JEAN LE BON 40100 DAX
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HENIN-DESMARTIS : 38 RUE DES MENUTS 33000 BORDEAUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TERABILIS- AMAZOUZ NOURREDINE : 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- DOLON JULIE : 5 RUE DARU 75008 PARIS 8
- LUNARD HERVE : 47 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS 8
- 14THSTREET : 30 AV DE MESSINE 75008 PARIS 8
- CLUB FRANCOPHONE POUR LE MANAGEMENT DES RISQUES ET ASSURANCES : 80 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- CREATION & IMAGE : 9 RUE ROYALE 75008 PARIS 8
- IPEP CONSEILS : 7 RUE FREDERIC BASTIAT 75008 PARIS 8
- KEYSTONE BAF G4 : 11 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS 8
- LINKINVAX EUROPE : 46 RUE PIERRE CHARRON 75008 PARIS 8
- MEDIA PRESTATION FRANCE : 75 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS 8
- NJJ TARA : 16 RUE DE LA VILLE L EVEQUE 75008 PARIS 8
- PLAISIR MINCEUR BIO : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SC PARTICULIERE HECTOR BERLIOZ A BONDY : 30 AV FRANKLIN D ROOSEVELT 75008 PARIS 8
- STATEMENT : 21 RUE DE MARIGNAN 75008 PARIS 8
- VERMONT CONSULTING : 11 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TERABILISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives