VENTURA
Présentation générale de VENTURA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VENTURA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VENTURA est situé au LA NOZILLIERE 86100 SENILLE-SAINT-SAUVEUR
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 novembre 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 538380460 au greffe de POITIERS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 30 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 16.23Z ( Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 16.23Z (Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries), les activités sont :
Chiffre d’affaire
VENTURA à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 411 822.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
VENTURA est du ressort du greffe de POITIERS dont les coordonnées postales sont 4 BD DE LATTRE DE TASSIGNY 86036 POITIERS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0549888193 aux horaires suivants : Lundi au Jeudi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Vendredi 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-poitiers.fr
TVA intracommunautaire
Si VENTURA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR18538380460
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VENTURA de part son activité de 16.23Z ( Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries) sont :
- 00083 : Menuiseries charpentes portes planes (44.9% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (16.6% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (10% des salariés)
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (9.4% des salariés)
- 01411 : Fabrication de l'ameublement (5.3% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (4.2% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société VENTURA
- 2012-10-30 : Directeur général : Jugla Serge en fonction le 22 Octobre 2012 Président : JUGLA Karine en fonction le 22 Octobre 2012
- 2019-02-07 : Directeur général : Jugla Serge en fonction le 22 Octobre 2012 ; Président : JUGLA Karine en fonction le 22 Octobre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET REGNIE & ASSOCIES AUDIT CONSEIL en fonction le 05 Février 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VENTURA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VENTURA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 538380460 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2011-11-01 : mardi 01 novembre 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 16.23Z : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie |
Division | Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie |
Activite | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries |
Synonyme | scierie, menuiserie industrielle |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VENTURA- CO
2020 | 2 512 661.00 | 2 160 317.00 |
2019 | 352 344.00 | 1 797 981.00 |
2020 | 30 000.00 |
2019 | 30 000.00 |
2020 | 411 822.00 |
2019 | 308 954.00 |
2020 | 2 160 317.00 |
2019 | 1 797 981.00 |
2020 | 5.00 | 6.00 |
2019 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VENTURA- mardi 01 novembre 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/11/2011N° RCS : 538380460 - Dénomination : VENTURA - Adresse : 28 rue de l'Amiral Hamelin 75016 Paris - Activité : Toutes opérations commerciales et industrielles portant sur les matériaux et sous ensembles de construction pour le bâtiment - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 20000 EUR - Administration : Président : Mitaine, Nicolas, Directeur général : Jugla, Serge.
- mardi 30 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120210 publié le 30/10/2012Annonce n° 1526 N° RCS : 538380460 - Dénomination : VENTURA - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Directeur général : Jugla Serge en fonction le 22 Octobre 2012 Président : JUGLA Karine en fonction le 22 Octobre 2012 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- dimanche 23 juin 2013: Modification
Bodacc B n°20130119 publié le 23/06/2013Annonce n° 1132 N° RCS : 538380460 - Dénomination : VENTURA fabrication de charpentes industrielles, traditionnelles et ossature bois. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- mardi 24 septembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 31 décembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 20 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2016: Depot des comptes
- mercredi 16 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160223 publié le 16/11/2016Annonce n° 3271 N° RCS : 538380460 - Dénomination : VENTURA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 30000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- mercredi 04 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- jeudi 07 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190027 publié le 07/02/2019Annonce n° 5836 N° RCS : 538380460 - Dénomination : VENTURA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : Jugla Serge en fonction le 22 Octobre 2012 ; Président : JUGLA Karine en fonction le 22 Octobre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET REGNIE & ASSOCIES AUDIT CONSEIL en fonction le 05 Février 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 20 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 23 mai 2021: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 403 N° RCS : 538380460 - Dénomination : VENTURA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 30000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- dimanche 13 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VENTURA- samedi 01 septembre 2012 : Fermé
28 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS 16 - mardi 11 juin 2013 : Ouvert
LA NOZILLIERE 86100 SENILLE-SAINT-SAUVEUR
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VENTURA- CHARLES-FRANCOIS SERGE : RUE LYN MAUVOIS 97222 BELLEFONTAINE
- LALAUZE MARC : 7 CHE D AUZIGUES 30340 ROUSSON
- MINFIR HUGUES : CHE CHEMIN DE QUIRINE 97111 MORNE A L'EAU
- RIBEIRO ALEXANDRE : RTE DE LA CHAPELLE MARE GAILLARD 97190 LE GOSIER
- SELAMBAYE ALBERT : 4 RUE GUY THEODULE GRONDIN 97427 L'ETANG SALE
- ALURONALP : 50 RUE PRE CHATELAIN 38300 SAINT-SAVIN
- ARTSCOP BOIS : 195 RTE DU BUGEY 38300 SAINT-SAVIN
- ATMANA : 1997 RTE DE LA MOLE 83310 COGOLIN
- ESCALIERS HAQUETTE : 80 RUE GUSTAVE EIFFEL 37500 CHINON
- EURL BIONI CHARPENTE : ZA LES GRANGES 38140 CHARNECLES
- GREEN CONSTRUCTION : BAS DU FORT MARINA 97190 LE GOSIER
- GROUPE RVC : QUA DE DOMAZANE 26250 LIVRON-SUR-DROME
- KALYSSE : 183 RUE ANATOLE FRANCE 59160 LILLE
- LIBERCIER : 16 NOUVELLE RUE DES FOURS A CHAUX 42600 SAVIGNEUX
- SOCIETE HABITAT BOIS CONSTRUCTION : 4 RUE DE LA BRAHELE 88100 REMOMEIX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VENTURA- COUDERT SEBASTIEN : 25 AV JEAN JAURES 86100 CHATELLERAULT
- DESVAUX RACHEL : 115 AV DU MARECHAL DE TASSIGNY 86100 CHATELLERAULT
- LIRAND RAYMOND : ECOTION 86100 SENILLE-SAINT-SAUVEUR
- ORTIZ JEAN : 5 QUAI D'ALSACE LORRAINE 86100 CHATELLERAULT
- ROUZIE DOMINIQUE : 1 RUE DE L ABREUVOIR BIEN NOURRI 86100 CHATELLERAULT
- SARRAZIN MARTINE : 40 RUE DU DOLMEN 86100 SENILLE-SAINT-SAUVEUR
- CLUB DU LAC : 8 RUE VILLEVERT 86100 CHATELLERAULT
- D.ENAULT : 14 AV PAUL PAINLEVE 86100 CHATELLERAULT
- FIAPAO : 50 AV MARECHAL LECLERC 86100 CHATELLERAULT
- LA BOULANGERIE D'HUGO : 2 RUE DE L HERSE 86100 CHATELLERAULT
- LE PRE EN BULLES : 3 PL DE L'EGLISE 86100 ANTRAN
- M.L.H. : 54 RUE ARSENE ET JEAN LAMBERT 86100 CHATELLERAULT
- PHIL'MANNE : 11 RUE DE L ANGELARDE 86100 CHATELLERAULT
- SCI LES GORILLES : 54 BD BLOSSAC 86100 CHATELLERAULT
- SYNDICAT DES CO PROPRIETAIRES : 16 AV ADRIEN TREUILLE 86100 CHATELLERAULT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VENTURARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives