HOLD AZUR
Présentation générale de HOLD AZUR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société HOLD AZUR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société HOLD AZUR est situé au 49 RUE SAINT DIDIER 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 janvier 1954 et qui est immatriculée sous le numéro 542061692 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 788 420,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
HOLD AZUR à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 286 940.00 € pour un résultat de 192 020.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
HOLD AZUR est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si HOLD AZUR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR70542061692
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à HOLD AZUR de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [20] domon, vincent,
- [41 46] gagneraud, jean denis michel
- demonchaux, francois, modification du
- domon, vincent
- fontaine sekalski, caroline
- gagneraud, michel, modification du
- gagneraud, myriam, modification du
- gagneraud, myriam.
- neyret, jacques
- porchez, pierre, modification du
Les modifications survenues dans l'administration de la société HOLD AZUR
- 2008-11-28 : Directeur général et Administrateur partant : Demonchaux, Francois, modification du Directeur général et Administrateur Madre, nom d'usage : Gagneraud, Myriam.
- 2013-03-14 : modification du Président du conseil d'administration Gagneraud, Michel, modification de l'Administrateur SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATION M.G. représenté par GAGNERAUD PHILIPPE ROGER FRANCOIS BERNARD Adresse : PO BOX 801 Phnom Penh
- 2013-10-18 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Porchez, Pierre, modification du Commissaire aux comptes titulaire Domon, Vincent, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Fontaine Sekalski, Caroline
- 2014-11-06 : Président du conseil d'administration partant : Gagneraud, Michel, modification du Président du conseil d'administration Madre, nom d'usage : Gagneraud, Myriam, modification du Directeur général et Administrateur Gagneraud, Jean Denis Michel
- 2018-03-07 : Administrateur partant : Neyret, Jacques
- 2019-02-27 : modification du Président Madre, nom d'usage : Gagneraud, Myriam ; modification du Directeur général Gagneraud, Jean Denis Michel ; Administrateur partant : Gagneraud, Hélène Marie Monique ; Administrateur partant : SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATION M.G
- 2020-10-30 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Domon, Vincent ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Fontaine Sekalski, Caroline
Les autres mandats des administrateurs
- domon, vincent :
- 2020-08-07 : SAS COMPAGNIE HOTELIERE (807389127)
- 2020-08-07 : G ENERGIE (808056956)
- 2020-07-29 : SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION INDUSTRIELS (441429651)
- 2018-05-13 : PLAZA IMMOBILIER (493299853)
- 2016-08-17 : FRANCE LIBERTES (521534701)
- 2014-06-06 : GESTION ET PARTICIPATIONS GEPAR (313062150)
- 2012-11-30 : SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE (484653928)
- 2012-05-25 : SINEQUA (442599213)
- gagneraud, michel, modification du :
- 2014-10-12 : SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATION M.G. (384249215)
- gagneraud, myriam, modification du :
- 2014-10-12 : SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATION M.G. (384249215)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société HOLD AZUR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | HOLD AZUR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 542061692 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1954-01-01 : vendredi 01 janvier 1954 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2017 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de HOLD AZUR- CO
2019 | 5 933 837.00 | 4 538 103.00 |
2018 | 1 395 733.00 | 4 468 018.00 |
2019 | 788 420.00 |
2018 | 788 420.00 |
2019 | 192 020.00 |
2018 | -6 666.00 |
2019 | 4 538 103.00 |
2018 | 4 468 018.00 |
2019 | 286 940.00 | 286 940.00 |
2018 | 272 343.00 |
2019 | 192 020.00 |
2018 | -6 666.00 |
2019 | 192 020.00 |
2018 | -6 666.00 |
2019 | 141 119.00 | |
2018 | 101 136.00 | 39 983.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société HOLD AZUR- jeudi 20 novembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 28 novembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080218 publié le 28/11/2008Annonce n° 1545 N° RCS : 542061692 - Dénomination : HOLD AZUR - forme juridique : Société anonyme - capital : 788419.97 EUR - Administration : Directeur général et Administrateur partant : Demonchaux, Francois, modification du Directeur général et Administrateur Madre, nom d'usage : Gagneraud, Myriam. - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 21 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- samedi 15 octobre 2011: Depot des comptes
- mercredi 15 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 14 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130052 publié le 14/03/2013Annonce n° 952 N° RCS : 542061692 - Dénomination : HOLD AZUR - forme juridique : Société anonyme - capital : 788419.97 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration Gagneraud, Michel, modification de l'Administrateur SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATION M.G. représenté par GAGNERAUD PHILIPPE ROGER FRANCOIS BERNARD Adresse : PO BOX 801 Phnom Penh - Modification : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
- vendredi 18 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130202 publié le 18/10/2013Annonce n° 1242 N° RCS : 542061692 - Dénomination : HOLD AZUR - forme juridique : Société anonyme - capital : 788419.97 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Porchez, Pierre, modification du Commissaire aux comptes titulaire Domon, Vincent, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Fontaine Sekalski, Caroline - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 31 octobre 2013: Depot des comptes
- lundi 20 octobre 2014: Depot des comptes
- jeudi 06 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140214 publié le 06/11/2014Annonce n° 825 N° RCS : 542061692 - Dénomination : HOLD AZUR - forme juridique : Société anonyme - capital : 788419.97 EUR - Administration : Président du conseil d'administration partant : Gagneraud, Michel, modification du Président du conseil d'administration Madre, nom d'usage : Gagneraud, Myriam, modification du Directeur général et Administrateur Gagneraud, Jean Denis Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2016: Depot des comptes
- mercredi 25 octobre 2017: Depot des comptes
- mercredi 07 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180046 publié le 07/03/2018Annonce n° 1410 N° RCS : 542061692 - Dénomination : HOLD AZUR - forme juridique : Société anonyme - capital : 788419.97 EUR - Administration : Administrateur partant : Neyret, Jacques - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- mercredi 27 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190041 publié le 27/02/2019Annonce n° 1510 N° RCS : 542061692 - Dénomination : HOLD AZUR L'acquisition, la détention par tous moyens, la gestion directe et pour son propre compte de titres de sociétés de toute nature et de toutes activités, de valeurs mobilières et/ou de titres de placement de droits immobiliers; la cession, la location par tous moyens de tout ou partie du portefeuille géré; La réalisation de toutes prestations de conseil ou autres auprès de sociétés dont notamment de planification et de direction organisationnelle ou stratégique. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 788419.97 EUR - Administration : modification du Président Madre, nom d'usage : Gagneraud, Myriam ; modification du Directeur général Gagneraud, Jean Denis Michel ; Administrateur partant : Gagneraud, Hélène Marie Monique ; Administrateur partant : SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATION M.G - Modification : modification survenue sur la forme juridique, l'activité de l'établissement principal et l'administration
- vendredi 18 octobre 2019: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200212 publié le 30/10/2020Annonce n° 1200 N° RCS : 542061692 - Dénomination : HOLD AZUR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 788419.97 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Domon, Vincent ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Fontaine Sekalski, Caroline - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société HOLD AZUR- lundi 25 décembre 1995 : Fermé
14 RUE FRANCOIS GUISOL 06300 NICE - mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
6 RUE GALILEE 75116 PARIS 16 - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
7 RUE AUGUSTE MAQUET 75016 PARIS 16 - samedi 31 octobre 2015 : AZURDRONES Fermé
49 RUE SAINT DIDIER 75116 PARIS 16 - vendredi 28 décembre 2018 : Ouvert
49 RUE SAINT DIDIER 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société HOLD AZUR- AGILITY CAPITAL MANAGEMENT : 10 RUE DES JARDINS 68320 WICKERSCHWIHR
- ARDIAN EXPANSION FUND IV MERCURE CO-INVEST S.L.P. : 20 PL VENDOME 75001 PARIS 1
- CHAMCADA : 5 RUE JACQUES DE BOISSIEU 69006 LYON 6EME
- DIOMEDE : 19 GRANDE RUE 91540 FONTENAY-LE-VICOMTE
- J.D. HOLDING : 6 RUE DESBASSAYNS DE RICHEMONT 92150 SURESNES
- LE LEADON : 66 AV PDT ROBERT SCHUMAN 33110 LE BOUSCAT
- LH2P HOLDING : 6 RUE DU FORT 21121 HAUTEVILLE-LES-DIJON
- LUXINVEST : 95 RUE CLAIR 26750 SAINT-PAUL-LES-ROMANS
- MEDICAL PARTICIPATIONS HOLDING : 101 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
- OB BOL : 27 RUE DES FORCES FRANCAISES LIBRES 40100 DAX
- SCTB : 6 RUE FRED LIPMANN 70190 BOULOT
- SOKOOL : 45 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE 97400 SAINT-DENIS
- SPEKENBRINK ASSURANTIEN EN VASTGOED : NL 7442 SL NIJVERDAL
- TDS CUP : 49 RUE PRINCIPALE 57640 MALROY
- THABOR INVEST : 70 RUE CORTAMBERT 75116 PARIS 16
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société HOLD AZUR- BENILLOUCHE MIKAEL : 5 RUE LALO 75116 PARIS 16
- MISSOFFE MATHILDE : 40 BD EMILE AUGIER 75116 PARIS 16
- SOSKA PRZEMYSLAW : 37 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- YAZBECK CHADI : 60 AV PAUL DOUMER 75116 PARIS 16
- ASS AGELPI : 106 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- DESCO : 3 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- EURO CARGO CONTROL : 2 RUE ALBERIC MAGNARD 75116 PARIS 16
- GREUZE : 2 RUE GREUZE 75116 PARIS 16
- HAPPY COUPLE : 76 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- NP BONDOUFLE 1 : 49 AV D IENA 75116 PARIS 16
- OJB CAPITAL : 48 RUE SAINT DIDIER 75116 PARIS 16
- SCI ASTOR IMMOBILIER : 31 RUE DE LUBECK 75116 PARIS 16
- SCI DU QUINCONCE : 5 RUE PICOT 75116 PARIS 16
- SCI SEBASTIEN : 11 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
- SOURCING FOR VALUE LIMITED : 21 RUE LE SUEUR 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société HOLD AZURRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives