IN EXTENSO MONT-BLANC
Présentation générale de IN EXTENSO MONT-BLANC
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société IN EXTENSO MONT-BLANC et ses dirigeants.
Immatriculation
La société IN EXTENSO MONT-BLANC est situé au 390 RUE DES PEUPLIERS 74460 MARNAZ
C'est une grande entreprise qui a été crée le samedi 01 janvier 1966 et qui est immatriculée sous le numéro 606620144 au greffe de ANNECY
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 800 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.20Z ( Activités comptables)
L'activité déclarée au greffe est : Activités comptables
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.20Z (Activités comptables), les activités sont :
- - l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- - l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- - l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- - l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- - les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais exclus
- - le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- - le recouvrement de factures (cf82.91Z)
- - les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
Chiffre d’affaire
IN EXTENSO MONT-BLANC à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 10 973 062.00 € pour un résultat de 1 379 854.00 € grace à 7 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
IN EXTENSO MONT-BLANC est du ressort du greffe de ANNECY dont les coordonnées postales sont 19 AV DU PARMELAN 74007 ANNECY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0450050545 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr
TVA intracommunautaire
Si IN EXTENSO MONT-BLANC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR85606620144
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à IN EXTENSO MONT-BLANC de part son activité de 69.20Z ( Activités comptables) sont :
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (85.8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.9% des salariés)
- 01237 : Centres de gestion agréés (1.2% des salariés)
- 02316 : Centres de gestion agréés et habilités (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société IN EXTENSO MONT-BLANC
- 2008-07-13 : GAVAGGIO (Maurice), EPINAT (Jean, Pierre), BLANDIN (Pascal), nouveaux membres sont nommés administrateurs, SOCIETE AVVENS SA représentées par KRUGER (Hervé) est nommée administrateur
- 2008-08-13 : fin du mandat d'administrateur d'AVVENS SV résulte de la fusion AVVENS SV-AVVENS SA en date du 28/09/2007 ; société AVVENS SV dissoute de plein droit sans liquidateur suite à absorption par AVVENS à compter du 05/02/2008 ; BEVAND (Jean-Paul) est partant (administrateur)
- 2009-01-04 : FONTAINE (Jean-Louis), nouveau membre, est nommé président du conseil d'administration et administrateur en remplacement de SEVE (Maurice), partant ; MARTILLE (Bernard), GAVAGGIO (Maurice), DURAND (Jacques), BLANDIN (Pascal), JIGUET-COVEX (Jean-Luc), EPINAT (Jean-Pierre) et AVVENS S.A., administrateurs, sont partants ; nouveaux : ARPIN (Bernard) et BOCQUET (Catherine).
- 2009-04-08 : CROUTE Thierry nom d'usage : CROUTE Thierry devient directeur général.. PEILLON Nicolas nom d'usage : PEILLON Nicolas n'est plus directeur général.. PEILLON Nicolas nom d'usage : PEILLON Nicolas n'est plus administrateur..
- 2010-01-31 : LE BRIS Jean-Pierre nom d'usage : LE BRIS Jean-Pierre devient commissaire aux comptes titulaire. ABEHSSERA Albert nom d'usage : ABEHSSERA Albert devient commissaire aux comptes suppléant.
- 2011-09-14 : DEGRAEUWE Didier nom d'usage : DEGRAEUWE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. STE ECOMEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
- 2013-03-13 : LE BRIS Jean-Pierre nom d'usage : LE BRIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ABEHSSERA Albert nom d'usage : ABEHSSERA n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ABEHSSERA Albert nom d'usage : ABEHSSERA devient commissaire aux comptes titulaire. Compagnie Européenne de Conseil et d'Audit (C.E.C.A) devient commissaire aux comptes suppléant.
- 2014-06-25 : FONTAINE Jean-Louis nom d'usage : FONTAINE devient directeur général. CROUTE Thierry nom d'usage : CROUTE n'est plus directeur général. CROUTE Thierry nom d'usage : CROUTE devient directeur général délégué.
- 2016-06-10 : ARPIN Bernard nom d'usage : ARPIN n'est plus administrateur.
- 2016-06-10 : COFFY Brigitte Anne-Marie nom d'usage : COFFY devient directeur général délégué. CROUTE Thierry nom d'usage : CROUTE n'est plus directeur général délégué. CROUTE Thierry nom d'usage : CROUTE n'est plus administrateur. COFFY Brigitte nom d'usage : COFFY devient administrateur.
- 2020-09-22 : SA COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE en abrégé C.F.C.E devient commissaire aux comptes titulaire. ABEHSSERA Albert nom d'usage : ABEHSSERA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes suppléant COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT Sté par actions simplifiée
- 2020-10-22 : FONTAINE Jean-Louis nom d'usage : FONTAINE n'est plus directeur général. COFFY Brigitte Anne-Marie nom d'usage : COFFY n'est plus directeur général délégué. COFFY Brigitte Anne-Marie nom d'usage : COFFY devient directeur général. FONTAINE Jean-Louis nom d'usage : FONTAINE n'est plus administrateur. BOCQUET Catherine nom d'usage : BOCQUET n'est plus administrateur. COFFY Brigitte nom d'usage : COFFY n'est plus administrateur
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société IN EXTENSO MONT-BLANC et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | IN EXTENSO MONT-BLANC |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 606620144 00190 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1966-01-01 : samedi 01 janvier 1966 |
Activité principale de l'unité légale | 69.20Z : Activités comptables |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités comptables |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de IN EXTENSO MONT-BLANC- CO
2020 | 13 277 968.00 | 10 446 415.00 |
2019 | 2 831 553.00 | 10 652 146.00 |
2020 | 2 800 000.00 |
2019 | 2 800 000.00 |
2020 | 860 068.00 |
2019 | 1 014 557.00 |
2020 | 10 446 415.00 |
2019 | 10 652 146.00 |
2020 | 10 973 062.00 | 10 979 043.00 |
2019 | 5 980.00 | 11 654 519.00 |
2020 | 1 379 854.00 |
2019 | 1 595 452.00 |
2020 | 860 068.00 |
2019 | 1 014 557.00 |
2020 | 5 930 342.00 | 405 861.00 |
2019 | 5 524 481.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société IN EXTENSO MONT-BLANC- dimanche 13 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080123 publié le 13/07/2008Annonce n° 1451 N° RCS : 606620144 - Dénomination : AVVENS SOGEC-VEILLEROT non précisée - forme juridique : S.A. à conseil d'administration - capital : 1600000 EUR - Administration : GAVAGGIO (Maurice), EPINAT (Jean, Pierre), BLANDIN (Pascal), nouveaux membres sont nommés administrateurs, SOCIETE AVVENS SA représentées par KRUGER (Hervé) est nommée administrateur - Modification : modification autre ; date d'effet : 26/03/2008
- mercredi 13 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080143 publié le 13/08/2008Annonce n° 1758 N° RCS : 606620144 - Dénomination : AVVENS SOGEC-VEILLEROT non précisée - forme juridique : S.A. à conseil d'administration - capital : 1600000 EUR - Administration : fin du mandat d'administrateur d'AVVENS SV résulte de la fusion AVVENS SV-AVVENS SA en date du 28/09/2007 ; société AVVENS SV dissoute de plein droit sans liquidateur suite à absorption par AVVENS à compter du 05/02/2008 ; BEVAND (Jean-Paul) est partant (administrateur) - Modification : modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 28/09/2008
- samedi 06 septembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 04 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090002 publié le 04/01/2009Annonce n° 1704 N° RCS : 606620144 - Dénomination : IN EXTENSO MONT-BLANC - forme juridique : S.A. à conseil d'administration - capital : 1600000 EUR - Administration : FONTAINE (Jean-Louis), nouveau membre, est nommé président du conseil d'administration et administrateur en remplacement de SEVE (Maurice), partant ; MARTILLE (Bernard), GAVAGGIO (Maurice), DURAND (Jacques), BLANDIN (Pascal), JIGUET-COVEX (Jean-Luc), EPINAT (Jean-Pierre) et AVVENS S.A., administrateurs, sont partants ; nouveaux : ARPIN (Bernard) et BOCQUET (Catherine). - Modification : modification survenue sur l'administration ; ancienne dénomination : AVVENS SOGEC-VEILLEROT ; date d'effet : 10/10/2008
- mercredi 08 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090069 publié le 08/04/2009Annonce n° 1616 N° RCS : 606620144 - Dénomination : IN EXTENSO MONT-BLANC - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : CROUTE Thierry nom d'usage : CROUTE Thierry devient directeur général.. PEILLON Nicolas nom d'usage : PEILLON Nicolas n'est plus directeur général.. PEILLON Nicolas nom d'usage : PEILLON Nicolas n'est plus administrateur.. - Modification : Modification de l'administration. Suppression du nom commercial (AVVENS MONT BLANC).
- vendredi 07 août 2009: Depot des comptes
- dimanche 31 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100021 publié le 31/01/2010Annonce n° 3473 N° RCS : 606620144 - Dénomination : IN EXTENSO MONT-BLANC - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : LE BRIS Jean-Pierre nom d'usage : LE BRIS Jean-Pierre devient commissaire aux comptes titulaire. ABEHSSERA Albert nom d'usage : ABEHSSERA Albert devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 06 avril 2010: Depot des comptes
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- mercredi 14 septembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110178 publié le 14/09/2011Annonce n° 1653 N° RCS : 606620144 - Dénomination : IN EXTENSO MONT-BLANC - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : DEGRAEUWE Didier nom d'usage : DEGRAEUWE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. STE ECOMEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 24 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120099 publié le 24/05/2012Annonce n° 1991 N° RCS : 606620144 - Dénomination : IN EXTENSO MONT-BLANC - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : - Modification : Nouveau siège.
- mercredi 01 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 20 décembre 2012: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 561 N° RCS : 606620144 - Dénomination : IN EXTENSO MONT-BLANC - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : 1600000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mercredi 13 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130051 publié le 13/03/2013Annonce n° 3006 N° RCS : 606620144 - Dénomination : IN EXTENSO MONT-BLANC - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : LE BRIS Jean-Pierre nom d'usage : LE BRIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ABEHSSERA Albert nom d'usage : ABEHSSERA n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ABEHSSERA Albert nom d'usage : ABEHSSERA devient commissaire aux comptes titulaire. Compagnie Européenne de Conseil et d'Audit (C.E.C.A) devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 18 mars 2013: Depot des comptes
- mercredi 14 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130156 publié le 14/08/2013Annonce n° 1583 N° RCS : 606620144 - Dénomination : IN EXTENSO MONT-BLANC - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : 2800000.00 EUR - Administration : - Modification : Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : IN EXTENSO FAUCIGNY Société à responsabilité limitée RCS B 394640353, 390 Rue des Peupliers Ecotec 74460 MARNAZ. Modification du capital.
- samedi 05 avril 2014: Depot des comptes
- mercredi 25 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140120 publié le 25/06/2014Annonce n° 3097 N° RCS : 606620144 - Dénomination : IN EXTENSO MONT-BLANC - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : FONTAINE Jean-Louis nom d'usage : FONTAINE devient directeur général. CROUTE Thierry nom d'usage : CROUTE n'est plus directeur général. CROUTE Thierry nom d'usage : CROUTE devient directeur général délégué. - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 24 mars 2015: Depot des comptes
- mardi 12 avril 2016: Depot des comptes
- vendredi 10 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160114 publié le 10/06/2016Annonce n° 2295 N° RCS : 606620144 - Dénomination : IN EXTENSO MONT-BLANC - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : ARPIN Bernard nom d'usage : ARPIN n'est plus administrateur. - Modification : Modification de l'administration.
- vendredi 10 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160114 publié le 10/06/2016Annonce n° 2385 N° RCS : 606620144 - Dénomination : IN EXTENSO MONT-BLANC - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : COFFY Brigitte Anne-Marie nom d'usage : COFFY devient directeur général délégué. CROUTE Thierry nom d'usage : CROUTE n'est plus directeur général délégué. CROUTE Thierry nom d'usage : CROUTE n'est plus administrateur. COFFY Brigitte nom d'usage : COFFY devient administrateur. - Modification : Modification de l'administration.
- dimanche 25 novembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 19 janvier 2020: Depot des comptes
- mardi 22 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200184 publié le 22/09/2020Annonce n° 2945 N° RCS : 606620144 - Dénomination : IN EXTENSO MONT-BLANC - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : SA COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE en abrégé C.F.C.E devient commissaire aux comptes titulaire. ABEHSSERA Albert nom d'usage : ABEHSSERA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes suppléant COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT Sté par actions simplifiée - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 22 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200206 publié le 22/10/2020Annonce n° 3773 N° RCS : 606620144 - Dénomination : IN EXTENSO MONT-BLANC - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : FONTAINE Jean-Louis nom d'usage : FONTAINE n'est plus directeur général. COFFY Brigitte Anne-Marie nom d'usage : COFFY n'est plus directeur général délégué. COFFY Brigitte Anne-Marie nom d'usage : COFFY devient directeur général. FONTAINE Jean-Louis nom d'usage : FONTAINE n'est plus administrateur. BOCQUET Catherine nom d'usage : BOCQUET n'est plus administrateur. COFFY Brigitte nom d'usage : COFFY n'est plus administrateur - Modification : Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
- jeudi 04 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société IN EXTENSO MONT-BLANC- lundi 06 février 2012 : Fermé
1 RUE DU MARECHAL LECLERC 74300 CLUSES - dimanche 01 octobre 2006 : Fermé
13 CHE DU LEVANT 01210 FERNEY-VOLTAIRE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RTE DE GOTTY 74220 LA CLUSAZ - vendredi 01 janvier 1999 : Fermé
4 RUE DE LA POSTE 74000 ANNECY - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
186 RTE DU BOUCHET 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
48 AV PASTEUR 74800 LA ROCHE-SUR-FORON - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
3IEME AV INTERNATIONAL 74160 ARCHAMPS - lundi 31 décembre 2001 : Fermé
7 RUE DE LA SAULNE 74230 THONES - mercredi 01 juillet 1998 : SOGEC Fermé
2 RUE ALFRED BASTIN 74100 ANNEMASSE - lundi 01 août 2011 : Fermé
RTE DES MOULINS 74300 ARACHES-LA-FRASSE - mercredi 01 octobre 2003 : Fermé
8 RUE PRESIDENT FAVRE 74000 ANNECY - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
TOURNETTE 74230 THONES - dimanche 01 novembre 2009 : Fermé
1 PL DU DIX HUIT JUIN 1940 74940 ANNECY - mercredi 01 juin 2011 : Fermé
188 RUE ANTOINE PISSARD 74700 SALLANCHES - dimanche 11 septembre 2011 : Ouvert
142 QUAI DE L HOTEL DE VILLE 74700 SALLANCHES - lundi 01 août 2011 : Ouvert
3230 RTE DE LA BARIETTE 74300 ARACHES-LA-FRASSE - lundi 06 février 2012 : Ouvert
390 RUE DES PEUPLIERS 74460 MARNAZ
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société IN EXTENSO MONT-BLANC- MALGORN CHRISTIAN : 153 RUE DE GUILERS 29200 BREST
- AFIREC CONSULTANTS : 1 IMP DES GYMNASTES 13012 MARSEILLE 12
- AGECOR LYON FELIX FAURE : 2 RUE JULES JUSSERAND 69003 LYON 3EME
- AXES COMPTA CONSEILS - ARIELE VIOLLAND-RIZZETTO : 13 AV D ALBIGNY 74000 ANNECY
- CABINET JEGOU : 24 RUE DE LA BRACHETIERE 85170 LE POIRE-SUR-VIE
- CABINET ROBIN COFIDUREC : 34 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 3
- DIVA : 3 RUE GUSTAVE ALLIAUME 02200 SOISSONS
- EUREX : 196 RUE GEORGES CHARPAK 74100 JUVIGNY
- FIDUCIAIRE DE PARIS NORMANDIE : 55 RUE DE BRETAGNE 14400 BAYEUX
- GESTION FINANCE ANALYSE ET EXPERTISE : 2 QUAI DE BRAZZA 33100 BORDEAUX
- MB&CO : 8 BD DU MARECHAL FOCH 34250 PALAVAS-LES-FLOTS
- P & B EXPERTISES : 33 RUE DES DEUX PONTS 34000 MONTPELLIER
- QUOREX QUALITE ORGANISATION REVISION EXPERTISE : 32 LA CANEBIERE 13001 MARSEILLE 1
- SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ALEXANDRE CALIMAR PIBAROT ET MOREIRA : 13 AV FRANCOIS DE MAY 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- STE COMPTABI GESTION REVISION SOCOGER : 16 RUE RAMBUTEAU 75003 PARIS 3
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société IN EXTENSO MONT-BLANC- BOISIER ROSE MARIE : 351 AV DE LA LIBERATION 74460 MARNAZ
- BOULET ROMAIN : 31 IMP DU L'HUCHE 74460 MARNAZ
- BRIKI KARIM : 101 RUE DE LA CHAPELLE 74460 MARNAZ
- LEMERY VINCENT : 88 AV DU MONT BLANC 74460 MARNAZ
- MARTAIL SEBASTIEN : 140 AV DE LA LIBERATION 74460 MARNAZ
- A.C.A. PEINTURE : 512 RUE DES PEUPLIERS 74460 MARNAZ
- AD PLATING GRENOBLE : 97 IMP DES ACACIAS 74460 MARNAZ
- BROISIN CHAUFFAGE : 985 RUE DES AMARANCHES 74460 MARNAZ
- COMMERCE OUTILLAGE MANUTENTION METROLOGIE INDUSTRIE SERVICES : 572 AV MONT BLANC 74460 MARNAZ
- DT ECOTEC : 244 RTE DES AMARANCHES 74460 MARNAZ
- LES AGGLOMERES D'HERMY : 1430 AV DE LA LIBERATION 74460 MARNAZ
- LES ONDES : 85 RTE DES MURS 74460 MARNAZ
- ROBERT MERMET SAS : LD ZI LES VALIGNONS 74460 MARNAZ
- SCI PRODUME : 223 RUE DE LA ROSEE 74460 MARNAZ
- VALENTIN POURRAZ CO : 307 RUE DE BORNY 74460 MARNAZ
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société IN EXTENSO MONT-BLANCRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives