DU BREUIL
Présentation générale de DU BREUIL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DU BREUIL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DU BREUIL est situé au LD BREUIL 24260 LE BUGUE
C'est une qui a été crée le vendredi 01 janvier 1971 et qui est immatriculée sous le numéro 647180181 au greffe de BERGERAC
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 50 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 01.25Z ( Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque)
L'activité déclarée au greffe est : Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 01.25Z (Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque), les activités sont :
- - amandes
- - autres baies
- - autres fruits à coque
- - châtaignes
- - fraises
- - framboises
- - groseilles
- - groseilles à maquereaux
- - kiwis
- - la culture de baies :
- - la culture de caroubes et d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes
- - la production de fruits à coque comestibles :
- - la production de semences de fruits
- - myrtilles
- - noisettes
- - noix communes
- - noix de cajou
- - pistaches
Mais exclus
- - la culture de la noix de coco (cf01.26Z)
Chiffre d’affaire
DU BREUIL à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 85 131.00 € pour un résultat de -125 181.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
DU BREUIL est du ressort du greffe de BERGERAC dont les coordonnées postales sont 6 RUE DES CARMES 24100 BERGERAC
Le greffe peut être appelé au 0553635800 aux horaires suivants : du lundi au vendredi 8H45-12H00 et de 13h30-17h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bergerac.fr
TVA intracommunautaire
Si DU BREUIL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR01647180181
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DU BREUIL de part son activité de 01.25Z ( Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société DU BREUIL
- 2008-10-02 : Président directeur général : ROBERT Odette. Administrateur : SOURIAU Paul, Jean. Administrateur : SOURIAU Urbain Paul André. Commissaire aux comptes titulaire : LESAGE BERDUGO METOUDI. Commissaire aux comptes suppléant : BOUTHONNET Michel.
- 2011-01-27 : Président directeur général : ROBERT Epouse SOURIAU Odette modification le 15 Février 2010 Administrateur : SOURIAU Urbain Paul André modification le 15 Février 2010 Commissaire aux comptes titulaire : LESAGE BERDUGO METOUDI modification le 15 Février 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BOUTHONNET Michel modification le 15 Février 2010 Administrateur : SOURIAU Fabienne en fonction le 18 Janvier 2011 Administrateur : SOURIAU Pascal en fonction le 18 Janvier 2011
- 2014-04-02 : Président : ROBERT Epouse SOURIAU Odette modification le 25 Mars 2014
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DU BREUIL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DU BREUIL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 647180181 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1971-01-01 : vendredi 01 janvier 1971 |
Activité principale de l'unité légale | 01.25Z : Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Agriculture, sylviculture et pêche |
Sous section | Culture et production animale, chasse et services annexes |
Division | Cultures permanentes |
Activite | Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, arboriculteur, cultivateur de fruits, producteur de fruits |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DU BREUIL- CO
2018 | 1 094 961.00 | 362 907.00 |
2017 | 732 054.00 | 417 886.00 |
2018 | 50 000.00 |
2017 | 50 000.00 |
2018 | -126 097.00 |
2017 | -113 528.00 |
2018 | 362 907.00 |
2017 | 417 886.00 |
2018 | 85 131.00 |
2017 | 65 427.00 |
2018 | -125 181.00 |
2017 | -113 528.00 |
2018 | -126 097.00 |
2017 | -113 528.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DU BREUIL- jeudi 02 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080178 publié le 02/10/2008Annonce n° 362 N° RCS : 647180181 - Dénomination : DU BREUIL acquisition, exploitation, mise en valeur de toutes propriétés agricoles et notamment d'une propriété agricole située au breuil. Vente des produits provenant de cette propriété. - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 107000.00 EUR - Administration : Président directeur général : ROBERT Odette. Administrateur : SOURIAU Paul, Jean. Administrateur : SOURIAU Urbain Paul André. Commissaire aux comptes titulaire : LESAGE BERDUGO METOUDI. Commissaire aux comptes suppléant : BOUTHONNET Michel. - Modification : Changement commissaire aux comptes titulaire
- lundi 20 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 01 octobre 2009: Depot des comptes
- lundi 08 mars 2010: Depot des comptes
- jeudi 27 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110019 publié le 27/01/2011Annonce n° 366 N° RCS : 647180181 - Dénomination : DU BREUIL - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président directeur général : ROBERT Epouse SOURIAU Odette modification le 15 Février 2010 Administrateur : SOURIAU Urbain Paul André modification le 15 Février 2010 Commissaire aux comptes titulaire : LESAGE BERDUGO METOUDI modification le 15 Février 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BOUTHONNET Michel modification le 15 Février 2010 Administrateur : SOURIAU Fabienne en fonction le 18 Janvier 2011 Administrateur : SOURIAU Pascal en fonction le 18 Janvier 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- lundi 25 février 2013: Depot des comptes
- mercredi 22 janvier 2014: Depot des comptes
- mercredi 02 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140065 publié le 02/04/2014Annonce n° 487 N° RCS : 647180181 - Dénomination : DU BREUIL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50000.00 EUR - Administration : Président : ROBERT Epouse SOURIAU Odette modification le 25 Mars 2014 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.
- samedi 13 décembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 17 décembre 2019: Depot des comptes
- mardi 24 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DU BREUIL- lundi 31 décembre 2012 : Ouvert
LD BREUIL 24260 LE BUGUE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DU BREUIL- BAUCHIERO THIERRY : AUX VERNAUX 24380 SALON
- DELAHAYE ROBIN : MAS DE L'ARBOUS 30530 CHAMBORIGAUD
- LABROT DENIS : LD COR 24440 SAINT-AVIT-SENIEUR
- LAMARQUE JEROME : 40290 MOUSCARDES
- LE SAUX FRANCOISE : 84480 BONNIEUX
- MALPEYRE JACQUES : LE BRUCHIER 16190 MONTMOREAU
- MELET EUDELINE : LA MAUSSE 34390 OLARGUES
- OUAJA MEHDI : BARATET 47130 BAZENS
- PASCOLO JEAN PHILIPPE : LA TUILE 63660 SAINT-ANTHEME
- PRAT XAVIER : 38210 LA RIVIERE
- SALVADOR ISABELLE : LD LAGLE 46200 LE ROC
- VIDAL JULIEN : 710 CHE DU CHATEAU D EAU 24150 LANQUAIS
- DU TILLEUL : 585 RTE DU BOUVET 38160 SAINT-PIERRE-DE-CHERENNES
- SCEA LES CUVEES VOSGIENNES : 34 RTE DE VOLOGNE 88250 LA BRESSE
- SIMON : LD SIMON 24250 CENAC-ET-SAINT-JULIEN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DU BREUIL- DEGRUSON FABIEN : RIVIERE 24260 JOURNIAC
- LACOMBE SYLVIE : LES RAMONETTES 24260 SAINT-CHAMASSY
- MERLET ISABELLE : LE MAINE 24260 LE BUGUE
- PEYREFICHE JEAN LAURENT : 35 RUE DE PARIS 24260 LE BUGUE
- POSTHUMUS JANTJE : 271 RTE DE LABATUT 24260 AUDRIX
- SERICOLA EVELYNE : 10 PL DE L HOTEL DE VILLE 24260 LE BUGUE
- ASSOC AMIS MUSEE PALEONTOLOGIE BUGUE : 2 RUE DE PARIS 24260 LE BUGUE
- DEGREG : LD LE PORTEIL 24260 CAMPAGNE
- FRANCE NOTAIRE PERIGORD NOIR : 7 AV DE LA GARE 24260 LE BUGUE
- LES MAISONS DU FUTUR : LIEU-DIT PETIT BREUIL 24260 SAINT-CHAMASSY
- NORMAND BROS. : LA LANDE 24260 LE BUGUE
- SCI HUMAN : LD LA COMBE DE LEYGUE 24260 LE BUGUE
- SCI MIRAGE : LE MUSCLE 24260 CAMPAGNE
- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE HAMEAU DU BUGUE : LIEU DIT LES FROMENTALES 24260 LE BUGUE
- UNION DEPART SAPEURS POMPIERS DORDOGNE : LA MOUTHE SUD 24260 LE BUGUE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DU BREUILRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives