SERMAG
Présentation générale de SERMAG
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SERMAG et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SERMAG est situé au PARC D ACTIVITES DU COUDRI 95650 BOISSY L'AILLERIE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 janvier 1970 et qui est immatriculée sous le numéro 709806038 au greffe de
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 228 013,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.32C ( Agencement de lieux de vente)
L'activité déclarée au greffe est : Agencement de lieux de vente
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.32C (Agencement de lieux de vente), les activités sont :
- - les travaux d'agencement de magasins et d'installations commerciales diverses
Mais exclus
- - l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
Chiffre d’affaire
SERMAG à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -76 970.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
SERMAG est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SERMAG est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR18709806038
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SERMAG de part son activité de 43.32C ( Agencement de lieux de vente) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (52.3% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (18.1% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (11.8% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (4.8% des salariés)
- 01411 : Fabrication de l'ameublement (2.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.4% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SERMAG
- 2011-02-18 : Gérant : HISSETTE Renaud en fonction le 10 Février 2011
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SERMAG et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SERMAG |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 709806038 00044 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1970-01-01 : jeudi 01 janvier 1970 |
Activité principale de l'unité légale | 43.32C : Agencement de lieux de vente |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Agencement de lieux de vente |
Synonyme | agencement, agencement de commerces, agencement de lieux de vente, installation, installation de commerces, installation de lieux de vente, montage de stands |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SERMAG- CO
2016 | 1 238 562.00 | 882 429.00 |
2015 | 356 134.00 | 834 418.00 |
2016 | 228 013.00 |
2015 | 228 013.00 |
2016 | -76 970.00 |
2015 | -84 023.00 |
2016 | 882 429.00 |
2015 | 834 418.00 |
2016 | 709 789.00 |
2015 | 709 789.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SERMAG- mardi 27 mai 2008: Depot des comptes
- mercredi 17 juin 2009: Depot des comptes
- mercredi 19 mai 2010: Depot des comptes
- vendredi 18 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110035 publié le 18/02/2011Annonce n° 2272 N° RCS : 709806038 - Dénomination : SERMAG - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : HISSETTE Renaud en fonction le 10 Février 2011 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 09 mai 2012: Depot des comptes
- mardi 21 mai 2013: Depot des comptes
- lundi 25 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 02 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150125 publié le 02/07/2015Annonce n° 1390 N° RCS : 709806038 - Dénomination : SERMAG - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 228079.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- samedi 12 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 17 mai 2017: Depot des comptes
- vendredi 08 septembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 25 janvier 2018: Jugement
Bodacc A publié le 25/01/2018Annonce n° 2387 N° RCS : 709806038 - Dénomination : SERMAG Parc d'Activités du Coudrier 95650 Boissy l'Aillerie fabrication montage et négoce. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 janvier 2018, désignant liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com. - Nature : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
- dimanche 21 avril 2019: Jugement
Bodacc A publié le 21/04/2019Annonce n° 2398 N° RCS : 709806038 - Dénomination : SERMAG Parc d'Activités du Coudrier 95650 Boissy l'Aillerie fabrication montage et négoce. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Jugement : L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication. - Nature : Dépôt de l'état des créances
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SERMAG- vendredi 25 décembre 1992 : Fermé
31 RTE D HEYRIEUX 69780 MIONS - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
PARC D ACTIVITES DU COUDRI 95650 BOISSY L'AILLERIE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SERMAG- HERASYMLJOK ALEXIS : 42 ANCIEN CHEMIN DE DRAGUIGNAN 06530 LE TIGNET
- MAGNES FREDERIC : 31 RUE DE LOMMOYE 78710 ROSNY-SUR-SEINE
- MARRUGAT VINCENT : HAM FRETOY 58230 LAVAULT-DE-FRETOY
- TURGY GUILLAUME : 20 RUE ROBERT SCHUMAN 02300 CHAUNY
- A.B.O.N. SERVICES : 10 RUE DU BOIS DES MOINES 77600 JOSSIGNY
- ACTIDIF : 83 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
- ACTTEO : 55 CHE DE BIEVRE 38260 SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE
- B.B.-STRUCTURES : 11 AV DES SABLONS 91350 GRIGNY
- CLAP AGENCEMENT : RUE DE COPENHAGUE 34200 SETE
- DIRECT EXPO : 62 AV HENRI GINOUX 92120 MONTROUGE
- E.C. ART : 7 LOT DE LA MOTTE 21270 MAXILLY-SUR-SAONE
- EDGAR : 37 RUE D ALSACE 64200 BIARRITZ
- MULTI CONCEPTS SERVICES : 13 RUE RENE LAENNEC 78310 COIGNIERES
- PRODESIGN : 8 SQ JEAN ESQUIROL 94000 CRETEIL
- SOC COOPERATIVE AGENCEMENT MAGASIN : 31 RUE HENRI PAPIN 14100 LISIEUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SERMAG- CHAMBRIER LAURENT : 41 RUE DE LA REPUBLIQUE 95650 BOISSY L'AILLERIE
- FAUTRAIT GABRIELLE : 11 RUE DU CHATEAU 95650 PUISEUX-PONTOISE
- HILBERT CHRISTELLE : 1 PL DE LA LIBERATION 95650 GENICOURT
- EARL DES SABLONS : 6 RUE DES FOSSETTES 95650 GENICOURT
- FW METAUX : 28 RTE DE GENICOURT 95650 BOISSY L'AILLERIE
- GROUPE SEBBIN : 39 D'ACTIVITES LES QUATRE VENTS 95650 BOISSY L'AILLERIE
- LES CHEVEUX ARGENTES DE GENICOURT : 8 RUE DES SABLONS 95650 GENICOURT
- LES COMPAGNONS DE LA BRANCHE ROUGE : 1 RTE DE BEAUVAIS 95650 BOISSY L'AILLERIE
- RG BEAUTE : 4 RUE MACAIGNE FORTIER 95650 BOISSY L'AILLERIE
- SCI DES TILLEULS : 23 RUE DE LA LIBERATION 95650 COURCELLES-SUR-VIOSNE
- SCI FAMILIALE DE BATZ : 6 RTE DE ST MELLON GEROCOURT 95650 GENICOURT
- SCI MOYSAN : 7 RUELLE DE LA RAVINE 95650 COURCELLES-SUR-VIOSNE
- SCI SENTE DE LA PROCESSION : 8 RUE DES FOSSETTES 95650 GENICOURT
- SJA : 50 CHE DE LA MALADRERIE 95650 BOISSY L'AILLERIE
- TRANSPORTS LOPES : 59 Z.A LES QUATRE VENTS 95650 BOISSY L'AILLERIE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SERMAGRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives