HOCHE IMAGES
Présentation générale de HOCHE IMAGES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société HOCHE IMAGES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société HOCHE IMAGES est situé au 3 AV HOCHE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 08 février 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 749872354 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 2 500 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.92Z ( Autre distribution de crédit)
L'activité déclarée au greffe est : Autre distribution de crédit
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.92Z (Autre distribution de crédit), les activités sont :
- - financement des échanges internationaux
- - les activités de services financiers consistant principalement en l'octroi de prêts par des institutions qui ne s'occupent pas d'intermédiation monétaire, le crédit accordé pouvant prendre différentes formes (prêts, hypothèques, cartes de crédit, etc
- - les sociétés de prêt sur gages
- - octroi de crédit à la consommation
- - octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées ne recevant pas de dépôts
- - offre de financement à long terme à l'industrie
- - prêt d'argent en dehors du système bancaire
Mais exclus
- - l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant aussi des dépôts (cf64.19Z)
- - l'octroi de subventions par des organisations associatives (cf94.99Z)
- - la location-bail (cf77, selon le type de bien loué)
Chiffre d’affaire
HOCHE IMAGES à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -94 265.00 € grace à 0 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
HOCHE IMAGES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si HOCHE IMAGES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR58749872354
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à HOCHE IMAGES de part son activité de 64.92Z ( Autre distribution de crédit) sont :
- 02120 : Banques (45.1% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (43.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (4.6% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (2% des salariés)
- 02150 : Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M. (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- de rafelis de broves,
- kpmg audit fs ii ;
- malet, dominique,
- salustro reydel
- vincent, anne
Les modifications survenues dans l'administration de la société HOCHE IMAGES
- 2013-10-20 : Directeur général délégué partant : Vincent, Anne
- 2014-10-15 : nomination du Directeur général délégué et Administrateur : Malet, Dominique, Administrateur partant : Catrice, Geoffroy, Administrateur partant : Tonson, Jérôme, nomination de l'Administrateur : Devaux, Isabelle
- 2016-08-28 : Directeur général délégué et Administrateur partant : Malet, Dominique, nomination du Directeur général délégué et Administrateur : De Rafelis De Broves, nom d'usage : Cesbron, Diane
- 2019-03-24 : Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT FS II ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- 2019-11-30 : Président du conseil d'administration et Administrateur partant : De Rocquigny, Hervé ; Directeur général partant : De Rocquigny, Hervé ; nomination du Liquidateur : ASCAGNE AJ ; Directeur général délégué et Administrateur partant : De Rafelis De Broves, nom d'usage : Cesbron, Diane ; Administrateur partant : BANQUE NEUFLIZE OBC ; Administrateur partant : Devaux, Isabelle
Les autres mandats des administrateurs
- malet, dominique, :
- 2014-10-10 : SOFICA UGC 1 (481094274)
- salustro reydel :
- 2021-02-02 : SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DE CRETEIL SVAC (304668478)
- 2021-02-02 : ALPES PROVENCE AGNEAUX (501947899)
- 2021-02-02 : Société d'Assainissement du Grand Avignon (817492382)
- 2021-02-02 : SNC EVRY ZAC DU CENTRE URBAIN ILOT TY (420458499)
- 2021-02-02 : NORWAY SEAFOODS (412119802)
- 2021-01-31 : FPV HERBES BLANCHES (824350847)
- 2021-01-31 : FM PROJET (429093743)
- 2021-01-29 : GE Steam Power Service France (424210599)
- 2021-01-29 : SIOULE SOLAIRE SERVICES (508531621)
- 2021-01-29 : X-FAB France (822947636)
- 2021-01-29 : SECURE SYSTEMS & SERVICES (529229205)
- 2021-01-28 : MI9 Retail Europe (413524182)
- 2021-01-27 : WEBASTO FRANCE (392176046)
- 2021-01-27 : SCI CENTRE COMMERCIAL RIVES DE L'ORNE (798545554)
- 2021-01-27 : BIOGIE (817658842)
- 2021-01-27 : THER ECO (317441822)
- 2021-01-27 : WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE (323375279)
- 2021-01-24 : GE IS&T SAS (447767344)
- 2021-01-24 : GT CANALISATIONS (415127273)
- 2021-01-24 : SCI LYON 7 RACLET (803774074)
- vincent, anne :
- 2013-10-31 : HOCHE DEVELOPPEMENT (533725297)
- 2013-10-31 : HOCHE ARTOIS IMAGES (530641208)
- 2013-10-20 : SOFICA VALOR 7 (452213689)
- 2013-10-18 : SOFICA VALOR 8 (510943772)
- 2009-10-31 : FRANCE TELEVISION IMAGES (429695562)
- 2008-04-13 : SOFICA EUROPACORP (452204381)
- 2008-04-13 : FRANCE TELEVISION IMAGES 2 (434816039)
- 2008-04-13 : SOFICA UGC 1 (481094274)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société HOCHE IMAGES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | HOCHE IMAGES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 749872354 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 2012-02-08 : mercredi 08 février 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 64.92Z : Autre distribution de crédit |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Activite | Autre distribution de crédit |
Synonyme | société de crédits, société de prêts, prêteur sur gages |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de HOCHE IMAGES- CO
2018 | 1 556 917.00 | 1 210 461.00 |
2017 | 346 455.00 | 1 246 665.00 |
2018 | 2 500 000.00 |
2017 | 2 500 000.00 |
2018 | -93 265.00 |
2017 | -69 213.00 |
2018 | 1 210 461.00 |
2017 | 1 246 665.00 |
2018 | -94 265.00 |
2017 | -91 337.00 |
2018 | -93 265.00 |
2017 | -69 213.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société HOCHE IMAGES- mercredi 08 février 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 08/02/2012N° RCS : 749872354 - Dénomination : HOCHES IMAGES - Adresse : 3 avenue Hoche 75008 Paris - Activité : Financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le ministère de la culture. - forme juridique : Société anonyme - capital : 2500000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Administrateur : De Rocquigny, Hervé, Directeur général : De Rocquigny, Hervé, Directeur général délégué : Vincent, Anne, Administrateur : BANQUE NEUFLIZE OBC, Administrateur : Catrice, Geoffroy, Administrateu
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- dimanche 20 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130203 publié le 20/10/2013Annonce n° 855 N° RCS : 749872354 - Dénomination : HOCHE IMAGES - forme juridique : Société anonyme - capital : 2500000 EUR - Administration : Directeur général délégué partant : Vincent, Anne - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 15 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140198 publié le 15/10/2014Annonce n° 1591 N° RCS : 749872354 - Dénomination : HOCHE IMAGES - forme juridique : Société anonyme - capital : 2500000 EUR - Administration : nomination du Directeur général délégué et Administrateur : Malet, Dominique, Administrateur partant : Catrice, Geoffroy, Administrateur partant : Tonson, Jérôme, nomination de l'Administrateur : Devaux, Isabelle - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 22 août 2015: Depot des comptes
- dimanche 28 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160168 publié le 28/08/2016Annonce n° 816 N° RCS : 749872354 - Dénomination : HOCHE IMAGES - forme juridique : Société anonyme - capital : 2500000 EUR - Administration : Directeur général délégué et Administrateur partant : Malet, Dominique, nomination du Directeur général délégué et Administrateur : De Rafelis De Broves, nom d'usage : Cesbron, Diane - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 07 septembre 2016: Depot des comptes
- mardi 26 septembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 24 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190059 publié le 24/03/2019Annonce n° 2743 N° RCS : 749872354 - Dénomination : HOCHE IMAGES - forme juridique : Société anonyme - capital : 2500000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT FS II ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 16 juillet 2019: Depot des comptes
- samedi 30 novembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190231 publié le 30/11/2019Annonce n° 785 N° RCS : 749872354 - Dénomination : HOCHE IMAGES - forme juridique : Société anonyme - capital : 2500000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Administrateur partant : De Rocquigny, Hervé ; Directeur général partant : De Rocquigny, Hervé ; nomination du Liquidateur : ASCAGNE AJ ; Directeur général délégué et Administrateur partant : De Rafelis De Broves, nom d'usage : Cesbron, Diane ; Administrateur partant : BANQUE NEUFLIZE OBC ; Administrateur partant : Devaux, Isabelle - Modification : Cessation d'activité et dissolution de la société
- dimanche 28 juin 2020: Radiation
Bodacc B publié le 28/06/2020N° RCS : 749872354 - Dénomination : HOCHE IMAGES 3 avenue Hoche 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société HOCHE IMAGES- jeudi 27 juin 2019 : Fermé
3 AV HOCHE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société HOCHE IMAGES- BOUNABI DALILA : 10 IMP DU CUCHE 77950 MOISENAY
- GINTZ JEAN-LUC : 26 RUE ERVINS 62840 SAILLY-SUR-LA-LYS
- GRENOT LUDIVINE : 16 RUE DE LA VILLE DE PARIS 95530 LA FRETTE-SUR-SEINE
- PEGUY ARNAUD : 3 CITE FEREMBACH 75017 PARIS 17
- AMIITE ET CONFIANCE : 16 ALL DES MARAYES 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
- CHRONO FINANCES EXCHANGE : 79 RUE DE PARIS 93800 EPINAY-SUR-SEINE
- CIT AEROSPACE HOLDINGS (FRANCE) SAS : 3 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
- CREDIT CONSEIL DE FRANCE PAR ABREVIATION 2CF : 2 RUE DE LA MABILAIS 35000 RENNES
- CREDIT ET SERVICES FINANCIERS : 9 RUE DU FG POISSONNIERE 75009 PARIS 9
- FINANCIAL & FISCAL CONSULTING (FFC) : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- HORIZON : 21 RUE JACQUES CARTIER 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- JUSTIN CREDIT : 12 RUE DU PETIT SAVINE 44570 TRIGNAC
- LE BOITE A FINANCEMENTS : 52 RUE DE VERSAILLES 92410 VILLE D'AVRAY
- NAJUPA FINANCE : 9 RUE DE NORMANDIE 59240 DUNKERQUE
- NEGOCIAL FINANCE : 6 RUE EMILE ZOLA 69002 LYON 2EME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société HOCHE IMAGES- BONNET LOUIS-MARIE : 5 AV DE MESSINE 75008 PARIS 8
- CELEYRETTE ALINE : 4 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS 8
- FOURNIER MARC JEAN BAPTISTE : 15 RUE DE LABORDE 75008 PARIS 8
- JONIN DAVID : 15 RUE DE LABORDE 75008 PARIS 8
- ROELENS JULIEN : 9 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS 8
- CLEA PATRIMOINE : 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- CMA INVEST : 8 RUE DE SURENE 75008 PARIS 8
- CRECHI-CRECHA : 9 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- SCI A.S.H. EDIMBOURG : 29 RUE D EDIMBOURG 75008 PARIS 8
- SCI DU 9 RUE DU COMMANDANT RIVIERE : 9 RUE DU COMMANDANT RIVIERE 75008 PARIS 8
- SCI ETS PAUL MARGARITIS CARROS : 92 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- SCI LE CHATEAU DE MESNIL : 146 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- SCI METRO GREEN URBAN : 153 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- SOGEOS : 27 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS 8
- SYND COPR DU 16 RUE DE LIEGE 75009 PA : 14 AV DE WAGRAM 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société HOCHE IMAGESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives