SARL D'ASNIERES
Présentation générale de SARL D'ASNIERES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL D'ASNIERES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL D'ASNIERES est situé au 19 RTE D'ASNIERES 86800 POUILLE
C'est une qui a été crée le jeudi 19 juillet 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 752922658 au greffe de POITIERS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 01.61Z ( Activités de soutien aux cultures)
L'activité déclarée au greffe est : Activités de soutien aux cultures
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 01.61Z (Activités de soutien aux cultures), les activités sont :
- - l'exploitation de systèmes d'irrigation pour l'agriculture
- - le maintien des terres agricoles en bon état sur les plans agricole et environnemental
- - les activités agricoles suivantes exécutées pour le compte de tiers :
- - lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l'agriculture
- - opération de récolte
- - préparation des terres
- - pulvérisation des récoltes, y compris par des véhicules aériens
- - semis et plantations
- - taille des arbres fruitiers et des vignes
- - traitement des récoltes
Mais exclus
- - l'architecture paysagère (cf71.11Z)
- - l'exploitation de canaux d'irrigation (cf.36.00Z)
- - l'organisation d'expositions et de foires agricoles (cf82.30Z)
- - le drainage de terres agricoles (cf43.12)
- - le traitement primaire des récoltes (cf01.63Z)
- - les activités des agronomes et des spécialistes de l'économie agricole (cf74.90B)
- - les services d'aménagement paysager (cf81.30Z)
Chiffre d’affaire
SARL D'ASNIERES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SARL D'ASNIERES est du ressort du greffe de POITIERS dont les coordonnées postales sont 4 BD DE LATTRE DE TASSIGNY 86036 POITIERS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0549888193 aux horaires suivants : Lundi au Jeudi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Vendredi 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-poitiers.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL D'ASNIERES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR87752922658
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL D'ASNIERES de part son activité de 01.61Z ( Activités de soutien aux cultures) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL D'ASNIERES
- 2019-03-03 : Gérant : BRACHET Florian Damien en fonction le 28 Février 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL D'ASNIERES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL D'ASNIERES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 752922658 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2012-07-19 : jeudi 19 juillet 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 01.61Z : Activités de soutien aux cultures |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Agriculture, sylviculture et pêche |
Sous section | Culture et production animale, chasse et services annexes |
Division | Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes |
Activite | Activités de soutien aux cultures |
Synonyme | service aux agriculteurs, aide aux agriculteurs, soutien aux agriculteurs |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL D'ASNIERESIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL D'ASNIERES- vendredi 18 décembre 2015: Depot des comptes
- mardi 15 novembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 21 décembre 2016: Depot des comptes
- mardi 01 août 2017: Depot des comptes
- mardi 27 mars 2018: Depot des comptes
- mardi 25 septembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 03 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190044 publié le 03/03/2019Annonce n° 2847 N° RCS : 752922658 - Dénomination : SARL D'ASNIERES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 120000.00 EUR - Administration : Gérant : BRACHET Florian Damien en fonction le 28 Février 2019 - Modification : Modification de représentant.Modification du capital.
- dimanche 07 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL D'ASNIERES- jeudi 19 juillet 2012 : Ouvert
19 RTE D'ASNIERES 86800 POUILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL D'ASNIERES- ANGELAUD CEDRIC : BERNADERE 47600 ESPIENS
- BONNOT YVES : LES CHAFFAUDS 71800 SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS
- COLLIN FABRICE : 36 RUE DES LIMONIERES 51120 SEZANNE
- GOMME KEVIN : 1477 RUE DE LA COTE DU BASTRINGUE 76440 BEAUBEC-LA-ROSIERE
- CHIOUKHI : 85 AV JEAN MONNET 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
- CUMA D'ISIGNY : 14380 NOUES DE SIENNE
- CUMA DE L IMPERNAL : CHEZ LE PRESIDENT M.LAFON THIERR 46140 LUZECH
- CUMA DE LA GARENNE : 42260 SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE
- CUMA DE LA SEMENE : SOMMET 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
- CUMA NH3 : MAIRIE DE BRINAY 58110 BRINAY
- DES CHAMPS FLEURIS : 12 RUE DU TUREAU 10220 PINEY
- ETA JULIEN DUMESNIL : LD FERME DE LA VILLE 14220 CESNY-LES-SOURCES
- ETA ROLLAND ALIX : LA PLANCHETTE 22210 LE CAMBOUT
- LSR : 300 RUE DE COMPIEGNE 60490 LATAULE
- SARL KEROPARS : KEROPARS 22480 KERIEN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL D'ASNIERES- AUDEBERT AXEL : 14 RTE DE COUDAVID 86800 LAVOUX
- CHASSAGNARD SANDRINE : 86800 TERCE
- DESHOUILIERES FREDERIC : LE BOIS DOUSSET 86800 LAVOUX
- FOURETIER HUBERT : 86800 SAINT JULIEN L'ARS
- FOURETIER REGIS : 7 CHE DU PINIER 86800 SAINT JULIEN L'ARS
- LANGBOUR NICOLAS : 9 IMP DE LA RALERIE 86800 SEVRES-ANXAUMONT
- RAIMBAUD EMMANUELLE ANDREE : 49 IMP IMPASSE DE LA TETE A GERMAIN 86800 SAVIGNY-LEVESCAULT
- BRASSERIE ROCKTISCH : 17 RTE DE SAVIGNY 86800 TERCE
- CALBIZ : 60 RUE DE POITIERS 86800 SAINT JULIEN L'ARS
- DANSE DE SALON : 86800 TERCE
- LE JULIENOIS : 5 RTE DE POITIERS 86800 SAINT JULIEN L'ARS
- SARL BATI PRO EXPERTISE : 1 CHE DES MARES 86800 SAINT JULIEN L'ARS
- SCI DE JAPPE LOUP : 7 RUE DE LA BANLEGRE 86800 SAINT JULIEN L'ARS
- SCI LE BIGNOLAS : 10 RTE DE CHAMPOT 86800 BIGNOUX
- SCI MUCHANEL : 36 RTE DES BORDES 86800 SEVRES-ANXAUMONT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL D'ASNIERESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives