S.M
Présentation générale de S.M
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société S.M et ses dirigeants.
Immatriculation
La société S.M est situé au 4 RUE PIERRE AUX POISSONS 95300 PONTOISE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 22 août 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 753419613 au greffe de
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
S.M à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
S.M est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si S.M est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR62753419613
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à S.M de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société S.M
- 2018-03-27 : Gérant : TOUNY Ezzat en fonction le 23 Mars 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société S.M et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | S.M |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 753419613 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2012-08-22 : mercredi 22 août 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de S.MIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société S.M- mardi 04 septembre 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 04/09/2012N° RCS : 753419613 - Dénomination : S M - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Gérant : EL MALAH Wagdy
- mercredi 17 octobre 2012: Vente
Bodacc A publié le 12/10/2012Annonce n° 1239 N° RCS : 753419613 - Dénomination : S M 4 rue de la Pierre aux Poissons 95300 Pontoise restaurant pizzeria vente à emporter. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Gérant : EL MALAH Wagdy en fonction le 23 Août 2012 - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : Le Parisien - Opposition : Au Mandataire CABINET FEDARC AVOCAT 55-57 RUE DE L'HOTEL DE VILLE 95300 PONTOISE pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 105000 Euros
- mercredi 04 février 2015: Depot des comptes
- vendredi 24 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 27 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180060 publié le 27/03/2018Annonce n° 1877 N° RCS : 753419613 - Dénomination : S M - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : TOUNY Ezzat en fonction le 23 Mars 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 11 juillet 2018: Jugement
Bodacc A publié le 11/07/2018Annonce n° 4812 N° RCS : 753419613 - Dénomination : S M 4 rue de la Pierre aux Poissons 95300 Pontoise restaurant pizzeria vente à emporter. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Jugement : Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 29 décembre 2016 désignant administrateur Me Bleriot 50 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes de gestion, mandataire judiciaire Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com. - Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
- mardi 18 septembre 2018: Jugement
Bodacc A publié le 18/09/2018Annonce n° 3262 N° RCS : 753419613 - Dénomination : S M 4 rue de la Pierre aux Poissons 95300 Pontoise restaurant pizzeria vente à emporter. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise, et mettant fin à la mission de l'administrateur Me Bleriot 50 Rue Victor Hugo 95300 PONTOISE. - Nature : Jugement de conversion en liquidation judiciaire
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société S.M- mardi 09 octobre 2012 : Ouvert
4 RUE PIERRE AUX POISSONS 95300 PONTOISE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société S.M- ASSA KANTE : 689 CHE DE WILLIAM 84210 PERNES-LES-FONTAINES
- FENNOUH NEZHA : 61 BD MORTIER 75020 PARIS 20
- SENECAT JEAN-LOU : 10 RUE DU LT JACQUES FAGUER 62100 CALAIS
- CHIRON : 21 QUAI JEAN JAURES 07800 LA VOULTE-SUR-RHONE
- CITADINE : 2 PL LOUIS PHILIPPE 28100 DREUX
- DELTA CAMAR : PORT CAMARGUE 30240 LE GRAU-DU-ROI
- FRAPA : 3 RUE DE LA REPUBLIQUE 06600 ANTIBES
- GLORIA : 108 AV JEAN JAURES 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- JAVEL EXPLOITATION : 28 RUE DE VENISE 75004 PARIS 4
- LA KANTINE DES COPINES : 171 RUE MARCEL DASSAULT 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- LE RENAISSANCE : PL DE LA MAIRIE 16230 VILLOGNON
- LES COMEDIENS : 11 QUAI DU PORT NEUF 34500 BEZIERS
- OROCHI : 14 RUE MAZAGRAN 97400 SAINT-DENIS
- SUSHI BAR KOUROU : 4 RUE ZENOBE GRAMME 97310 KOUROU
- SYNERGIE : RUE ARTHUR RIMBAUD 37100 TOURS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société S.M- AAROUCH NABIL : 9 RUE GAUGUIN 95300 PONTOISE
- BOEFFARD JEAN : 5 RUE SERE DEPOIN 95300 PONTOISE
- BOURAOUI MOHAMED ALI : 33 BD JEAN JAURES 95300 PONTOISE
- HAMROUNI KAOUTHER : 1 RUE DE TOURAINE 95300 PONTOISE
- KARAMOKO LASSANA : 111 RUE CLOS DE MARCOUVILLE 95300 PONTOISE
- LAI THI XUAN : 6 PL NOTRE DAME 95300 PONTOISE
- TRAORE ALI : 30 LES HAUTS DE MARCOUVILLE 95300 PONTOISE
- AB NATUREL : 17 RUE DE ROMESNIL 95300 LIVILLIERS
- LE PONTISARA : 7 RUE ERIC DE MARTIMPREY 95300 PONTOISE
- MACEUS & CO : 73 RUE DE GISORS 95300 PONTOISE
- SCI F2S : 49 RUE PIERRE BUTIN 95300 PONTOISE
- SCI HENRI IV : 20 RUE LAVOISIER 95300 PONTOISE
- SCP MALHERBE JEAN-LOUIS : 36 RUE ALEXANDRE PRACHAY 95300 PONTOISE
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 4 DUFRENOY : 6 RUE DU CHATEAU 95300 PONTOISE
- THE OLD SCHOOL BARBERSHOP : 8 RUE DE LA CHEVALERIE 95300 PONTOISE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société S.MRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives