DATACARD SA
Présentation générale de DATACARD SA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DATACARD SA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DATACARD SA est situé au 200 RUE LEONARD DE VINCI 45400 SEMOY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1985 et qui est immatriculée sous le numéro 784509788 au greffe de ORLEANS
Elle emploie avec 50 à 99 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 320 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.02A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- - la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- - le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
Chiffre d’affaire
DATACARD SA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 5 761 744.00 € pour un résultat de 1 481 992.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
DATACARD SA est du ressort du greffe de ORLEANS dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE LA BRETONNERIE 45010 ORLEANS CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0238780707 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-orleans.fr
TVA intracommunautaire
Si DATACARD SA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR43784509788
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DATACARD SA de part son activité de 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (88% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ishaug, kurt
- kpmg - audit () représenté par wild james.
- kpmg audit id sas (sas)
- kpmg audit is sas (sas)
- runcie james.
- runcie, james,
- scp jean claude andre et autres (scp).
Les modifications survenues dans l'administration de la société DATACARD SA
- 2008-02-21 : Président : RUNCIE James. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG - AUDIT () représenté par WILD James. Commissaire aux comptes suppléant : SCP JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES (SCP).
- 2011-11-30 : Président : RUNCIE James Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS SAS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID SAS (SAS)
- 2016-02-09 : Président partant : Runcie, James, nomination du Président : Ishaug, Kurt
Les autres mandats des administrateurs
- kpmg audit id sas (sas) :
- 2018-07-04 : SOCIETE D'ENTREPRISES GENERALES & D'EXPLOITATIONS DU CENTRE (816520068)
- 2018-05-11 : GTM-HALLE (501402325)
- 2018-03-22 : ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS REICHART (304605108)
- 2018-03-02 : SODEXO GUYANE SERVICES (409765351)
- 2018-02-14 : T.R.E. SAS (608501029)
- 2018-02-11 : SANTERNE BOURGOGNE (444017792)
- 2018-01-26 : GIFFARD GENIE CIVIL (400684031)
- 2017-08-08 : THEMIS MARMANDE (418051561)
- 2017-05-26 : CAPSUGEL FRANCE (612050518)
- 2016-12-09 : KNORR-BREMSE SYSTEMES POUR VEHICULES UTILITAIRES FRANCE (729802579)
- 2016-11-13 : SOCIETE LORRAINE D?AGREGATS (349605196)
- 2016-08-24 : ADVERTISING PRODUCTIONS (532611977)
- 2016-07-07 : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE CLERMONT FERRAND AUVERGNE (499050615)
- 2016-04-03 : DOUX S.A. (376080487)
- 2016-03-29 : SOCIETE HOTELIERE DES ANTILLES FRANÇAISES SAS (419891460)
- 2015-12-13 : SOCIETE DES CARRIERES DE L'EST (421185307)
- 2015-12-11 : DAVIGEL (632750139)
- 2015-10-11 : SECAUTO (318634813)
- 2015-09-13 : TUNZINI LYON (418399887)
- 2015-07-03 : FRANCE BOISSONS SUD-EST (318506623)
- kpmg audit is sas (sas) :
- 2020-09-03 : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI (389063975)
- 2020-06-18 : CONSTRUCTION TRADITIONNELLE MAISON INDIVIDUELLE (401340674)
- 2020-01-10 : TRAITEMENT ET VALORISATION DE PRODUITS INDUSTRIELS -T.V.P.I (351507561)
- 2019-08-16 : CARRIERES DE LA NESTE (431892330)
- 2019-08-06 : MAISONS HORIZON (379434459)
- 2019-02-26 : ARBOIS ENROBES (398539098)
- 2019-02-19 : FROMAGERIES SAINT SAVIOL (793801028)
- 2018-09-25 : A'LIENOR (491529855)
- 2018-08-31 : IFOPSE (382597664)
- 2018-07-19 : HYDROFLUID Technologies (523335305)
- 2017-12-20 : FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES E FEIGEL (945450112)
- 2017-08-08 : THEMIS MARMANDE (418051561)
- 2017-05-26 : CAPSUGEL FRANCE (612050518)
- 2016-11-24 : ENROBES MOYENNE VALLEE DU RHONE (318993482)
- 2016-11-16 : BIOLOGISTIC (519847032)
- 2016-09-06 : ENERGIE INDUSTRIE SERVICES (421197963)
- 2016-08-05 : CARPIQUET (443254552)
- 2016-07-29 : BALARUC LES BAINS (489725473)
- 2016-07-07 : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE CLERMONT FERRAND AUVERGNE (499050615)
- 2015-11-10 : EIFFAGE ENERGIE BOUCHES-DU-RHONE (518201785)
- scp jean claude andre et autres (scp). :
- 2009-05-17 : CONNEX ALLIER (343240610)
- 2009-04-03 : SECURITE GENERALE AEROPORTUAIRE (S.G.A.) (402809750)
- 2009-03-31 : INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION ET D'INGENIERIE SECURITAIRE (320890643)
- 2009-02-05 : G2C Développement (491348322)
- 2008-10-03 : G4S PROTECTION (FRANCE) (342129905)
- 2008-08-29 : SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE DUNKERQUOISE (343433660)
- 2008-08-15 : ALDIS LORRAINE (435251830)
- 2008-08-13 : PHS COTE D'AZUR (352644330)
- 2008-04-27 : CIRMAD PROSPECTIVES (328703624)
- 2008-03-25 : GEOXIA CENTRE OUEST (384534368)
- 2008-03-20 : TUNZINI AZUR (433891579)
- 2008-03-05 : MESMIN (440050573)
- 2008-02-13 : ISC HOLDING SAS (489995761)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DATACARD SA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DATACARD SA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 784509788 00070 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1985-01-01 : mardi 01 janvier 1985 |
Activité principale de l'unité légale | 62.02A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DATACARD SA- CO
2019 | 10 231 756.00 | 8 403 293.00 |
2018 | 1 828 463.00 | 7 077 993.00 |
2019 | 320 000.00 |
2018 | 320 000.00 |
2019 | 839 282.00 |
2018 | 860 385.00 |
2019 | 8 403 293.00 |
2018 | 7 077 993.00 |
2019 | 5 761 744.00 | 16 950 609.00 |
2018 | 11 188 865.00 | 18 629 525.00 |
2019 | 1 481 992.00 |
2018 | 1 648 433.00 |
2019 | 839 282.00 |
2018 | 860 385.00 |
2019 | 4 295 306.00 |
2018 | 4 295 306.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DATACARD SA- jeudi 21 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080031 publié le 21/02/2008Annonce n° 1679 N° RCS : 784509788 - Dénomination : DATACARD S.A.S. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : RUNCIE James. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG - AUDIT () représenté par WILD James. Commissaire aux comptes suppléant : SCP JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES (SCP). - Modification : Modification survenue sur l'administration
- samedi 01 mars 2008: Depot des comptes
- jeudi 28 mai 2009: Depot des comptes
- vendredi 15 janvier 2010: Depot des comptes
- lundi 20 décembre 2010: Depot des comptes
- samedi 26 novembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 30 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110231 publié le 30/11/2011Annonce n° 645 N° RCS : 784509788 - Dénomination : DATACARD S.A.S. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : RUNCIE James Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS SAS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID SAS (SAS) - Modification : Modification survenue sur l'administration
- lundi 24 décembre 2012: Depot des comptes
- mardi 26 novembre 2013: Depot des comptes
- lundi 09 février 2015: Depot des comptes
- mardi 09 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160027 publié le 09/02/2016Annonce n° 2714 N° RCS : 784509788 - Dénomination : DATACARD S.A.S. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 320000 EUR - Administration : Président partant : Runcie, James, nomination du Président : Ishaug, Kurt - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 12 février 2016: Depot des comptes
- vendredi 18 novembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 09 février 2018: Depot des comptes
- jeudi 27 décembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 31 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DATACARD SA- mardi 15 janvier 2002 : Fermé
36 AV GENERAL DE GAULLE 93170 BAGNOLET - mardi 31 juillet 2001 : Fermé
2 RUE DE THANN 75017 PARIS 17 - jeudi 25 décembre 2003 : Fermé
22 AV DES NATIONS 93420 VILLEPINTE - jeudi 31 décembre 2015 : Ouvert
200 RUE LEONARD DE VINCI 45400 SEMOY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DATACARD SA- SEACOMBE PETER : L'ENCLOS DE LA SOEUR 84220 GORDES
- A D S I E : 23 AV DES RAMIERS 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- ARCHITECH.ME : 93 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 16
- CTRE ECHANGE ET TRAITEMENT INFORMATIQUE : 34 RUE DES CAMELIAS 94140 ALFORTVILLE
- DAKOYO : 16 SQ DES CLOTEAUX 35200 RENNES
- DAMILO CONSULTING : 13 RUE ERNEST RENAN 92000 NANTERRE
- DAVID LARBONI CONSULTING : 25 RUE DU GENERAL GALLIENI 78220 VIROFLAY
- INFINE : 21 RUE ERNEST COGNACQ 92300 LEVALLOIS-PERRET
- JPF WEB : 73 RUE DE TURENNE 75003 PARIS 3
- NETWORK RESEARCH BELGIUM : 65 2EME AVENUE
- NORALY-IT : 11 RUE MAURICE DE MIANVILLE 28300 SAINT-PREST
- OPENGEAR LIMITED : ST NICHOLAS WAY
- SCALEFLOW : 42 RUE PIERRE LAROUSSE 75014 PARIS 14
- SDNET : 9 PL SAINT-PIERRE 69440 MORNANT
- SEA ADVANCED ELECTRONIC EYE : 4 RUE GALILEE 56270 PLOEMEUR
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DATACARD SA- HONNIT KARIMA : 267 RUE MARCELIN BERTHELOT 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
- KONTE MAMADOU : 27 RUE JULES GUESDE 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
- LABEAU DIMITRI : 9 RUE DES ERABLES 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
- LIN LONG : 166 RUE MARCELIN BERTHELOT 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
- MWANZA ALPHONSE : 9 RUE ANDRE MALRAUX 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
- REBAUD DELPHINE : 42 RUE PIERRE BROSSOLETTE 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
- TURKINGTON RITA : 366 RUE DU FBG BANNIER 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
- VENON BRUNO : 15 RUE DE MONTARAN 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
- A.R.B. RENOVATION : 56 RUE DE L'HERVELINE 45400 SEMOY
- AID SERVICE LOGISTIQUE : 3 RUE DE LA FORET 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
- ASS PORCS CHARCUTIERS TRADITIONNELS : 334 RUE MARCELIN BERTHELOT 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
- ATJ PROMOTION : 121 RUE ANDRE DESSAUX 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
- CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : PL DE LA REPUBLIQUE 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
- EXOTIQUE 45 : 266 RUE DU FBG BANNIER 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
- SCI AMPEAU AND CO : 18 RUE PAUL BERT 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DATACARD SARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives