SERRE-VIS
Présentation générale de SERRE-VIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SERRE-VIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SERRE-VIS est situé au 6 RUE DU COTEAU 69390 VERNAISON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 09 février 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 791403538 au greffe de LYON
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.61Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole)
L'activité déclarée au greffe est : négoce sous toutes ses formes de produits et matériels en rapport avec l'Agroéquipement.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.61Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole), les activités sont :
- - batteuses
- - charrues, épandeurs de fumier, semoirs
- - le commerce de gros de machines et de matériel agricoles :
- - machines à traire
- - machines et appareils pour l'aviculture, l'apiculture
- - moissonneuses
- - tracteurs agricoles et forestiers
Chiffre d’affaire
SERRE-VIS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
SERRE-VIS est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 0472606980 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr
TVA intracommunautaire
Si SERRE-VIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR20791403538
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SERRE-VIS de part son activité de 46.61Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole) sont :
- 01404 : Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP (82.7% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (3.6% des salariés)
- 00804 : VRP (1.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.6% des salariés)
- 02700 : Métallurgie Oise (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- durantin laurent
Les modifications survenues dans l'administration de la société SERRE-VIS
- 2013-03-08 : Président : DURANTIN Laurent
- 2013-05-29 : Président : DURANTIN Maryse en fonction le 21 Mai 2013
- 2014-11-25 : Président : DURANTIN Alain Marie Antoine en fonction le 17 Novembre 2014
Les autres mandats des administrateurs
- durantin laurent :
- 2012-04-19 : DURANTIN LAURENT (751224510)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SERRE-VIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SERRE-VIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 791403538 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2013-02-09 : samedi 09 février 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 46.61Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros d'autres équipements industriels |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en matériel agricole, vendeur de matériel agricole en gros, |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SERRE-VISIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SERRE-VIS- samedi 09 février 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 09/02/2013N° RCS : 791403538 - Dénomination : SERRE-VIS - Adresse : - Activité : négoce sous toutes ses formes de produits et matériels en rapport avec l'Agroéquipement. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 5000.00 EUR - Administration : Président : DURANTIN Laurent
- vendredi 08 mars 2013: Creation
Bodacc A publié le 08/03/2013N° RCS : 791403538 - Dénomination : SERRE-VIS - Adresse : - Activité : négoce sous toutes ses formes de produits et matériels en rapport avec l'Agroéquipement. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 5000.00 EUR - Administration : Président : DURANTIN Laurent
- mercredi 29 mai 2013: Modification
Bodacc B n°20130101 publié le 29/05/2013Annonce n° 728 N° RCS : 791403538 - Dénomination : SERRE-VIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : DURANTIN Maryse en fonction le 21 Mai 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 25 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140226 publié le 25/11/2014Annonce n° 654 N° RCS : 791403538 - Dénomination : SERRE-VIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : DURANTIN Alain Marie Antoine en fonction le 17 Novembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 08 décembre 2014: Depot des comptes
- samedi 03 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 octobre 2016: Depot des comptes
- dimanche 07 janvier 2018: Depot des comptes
- jeudi 07 février 2019: Depot des comptes
- dimanche 22 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SERRE-VIS- mardi 01 novembre 2016 : SERRE-VIS Fermé
1 RUE DES ECOLIERS 42800 CHAGNON - mardi 01 novembre 2016 : SERRE-VIS Ouvert
6 RUE DU COTEAU 69390 VERNAISON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SERRE-VIS- GUILBERT MARC : 3 RUE DES MONTS BAUDINS 62240 QUESQUES
- AGRI DISTRI SUD : LA CALMETTE SAINT MARTIN 12120 CASSAGNES-BEGONHES
- AGRINOV : 1 RUE DE LA SEILLE 53640 LE HORPS
- COOPERATIVE FRANCAISE DE L AQUACULTURE : 57 RUE LETORT 75018 PARIS 18
- CULTI-CARB SERVICES : 13 AV LIONEL TERRAY 69330 MEYZIEU
- DUPORT AGRI : RUE DES VIEILLES VIGNES 78980 LONGNES
- ETS SABATHIER : RTE DE TOULOUSE 32000 AUCH
- GAILLOT : 8 IMP DES HAIES 08300 L'ECAILLE
- J.P.D. : 1286 RTE DU BAS PRIVAS 69390 CHARLY
- JEAN COINTE : 38 RTE DES EYSSAGNIERES 05000 GAP
- LESAGE MANUTENTION : 6 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
- NATURE ET TRADITION DISTRIBUTION : 430 RTE DE CAVAILLON 84460 CHEVAL-BLANC
- RUBIX : 42 RUE DE L OBERELSAU 67200 STRASBOURG
- SAM AGRI : 1 RTE DE LANTEFONTAINE 54150 VAL DE BRIEY
- SARL CLEMENT : LE CEDRE 35130 MOUTIERS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SERRE-VIS- GRENERON ROBIN : 900 RTE DE CHARLY 69390 VERNAISON
- LIMANTON VIRGINIE : 107 RUE DES USINES 69390 VERNAISON
- OESTEREICH AUDE : 25 RUE CHARLES DE GAULLE 69390 VOURLES
- SARFATI MATHILDE : 12 RUE BOURCHANIN 69390 MILLERY
- EURL DELFI : 12 CHE DE LA CROUZE 69390 MILLERY
- GM GROUP : 31 RUE DES VALLIERES 69390 VOURLES
- LA COLLINE : 594 RTE DE CHARLY 69390 VERNAISON
- LE THEATRE DU SOL : 86 PLACE DE LA MAIRIE 69390 CHARLY
- LES ARTS DES MURS : 2 RUE BASSE VALOIS 69390 MILLERY
- PSI ALLIANCE : 941 CHE DES CAILLOUX 69390 CHARLY
- SANTE INTERNATIONALE : 13 CHE DU CLOS CHALLAND 69390 CHARLY
- SBCM : GUENAS 69390 MILLERY
- SCI JM3C : 1239 RTE DE GIVORS 69390 VERNAISON
- SCI WEST SIDE : 6 CHE DE L'ARZELIE 69390 MILLERY
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FABY- NICO : 48 RUE DES OISEAUX 69390 VERNAISON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SERRE-VISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives