ULLINK INTERNATIONAL
Présentation générale de ULLINK INTERNATIONAL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ULLINK INTERNATIONAL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ULLINK INTERNATIONAL est situé au 21 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 11 février 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 800449589 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 115 491,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
ULLINK INTERNATIONAL à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 80 369.00 € grace à 0 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
ULLINK INTERNATIONAL est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ULLINK INTERNATIONAL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR95800449589
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ULLINK INTERNATIONAL de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- boyes, jonathan
- boyes, jonathan,
- falck, nils gunnar tony
- gomes, georges,
- hg pooled management limited,
- howell, graham
- howell, graham ;
- munch, torben
- sciard, bertrand
- sciard, bertrand ;
- useldinger, laurent
- useldinger, laurent,
Les modifications survenues dans l'administration de la société ULLINK INTERNATIONAL
- 2014-04-23 : Président partant : HG POOLED MANAGEMENT LIMITED, nomination du Président : Useldinger, Laurent
- 2014-05-28 : nomination du Directeur général : Gomes, Georges
- 2015-04-12 : Président partant : Useldinger, Laurent, nomination du Président : Boyes, Jonathan
- 2015-05-05 : Président partant : Boyes, Jonathan, nomination du Président : Sciard, Bertrand
- 2016-04-05 : Directeur général partant : Gomes, Georges, nomination du Directeur général : Howell, Graham
- 2018-06-22 : Président partant : Sciard, Bertrand ; nomination du Président : Munch, Torben ; Directeur général partant : Howell, Graham ; nomination du Directeur général : Falck, Nils Gunnar Tony
Les autres mandats des administrateurs
- boyes, jonathan :
- 2015-04-12 : Ullink Global (800449712)
- 2015-04-12 : ULLINK HOLDINGS (800413072)
- 2015-04-12 : ULLINK (434924296)
- boyes, jonathan, :
- 2014-09-28 : ULLINK HOLDINGS (800413072)
- falck, nils gunnar tony :
- 2018-06-22 : ULLINK HOLDINGS (800413072)
- 2018-06-22 : ULLINK (434924296)
- 2018-06-22 : Ullink Global (800449712)
- 2016-06-29 : Itiviti France (753257500)
- gomes, georges, :
- 2014-09-28 : ULLINK HOLDINGS (800413072)
- howell, graham :
- 2016-04-06 : Ullink Global (800449712)
- 2016-04-06 : ULLINK HOLDINGS (800413072)
- munch, torben :
- 2018-06-22 : ULLINK HOLDINGS (800413072)
- 2018-06-22 : ULLINK (434924296)
- 2018-06-22 : Ullink Global (800449712)
- sciard, bertrand :
- 2015-05-05 : ULLINK HOLDINGS (800413072)
- 2015-04-12 : Ullink Global (800449712)
- 2015-04-12 : ULLINK (434924296)
- useldinger, laurent :
- 2014-09-28 : ULLINK HOLDINGS (800413072)
- 2014-04-20 : Ullink Global (800449712)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ULLINK INTERNATIONAL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ULLINK INTERNATIONAL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 800449589 00038 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2014-02-11 : mardi 11 février 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ULLINK INTERNATIONAL- CO
2016 | 322 817 000.00 | 322 817 000.00 |
2015 | 303 780 911.00 |
2016 | 1 115 491.00 |
2015 | 1 115 491.00 |
2016 | 8 846.00 |
2015 | -1 390.00 |
2016 | 322 817 000.00 |
2015 | 303 780 911.00 |
2016 | 80 369.00 |
2015 | 51 910.00 |
2016 | 8 846.00 |
2015 | -1 390.00 |
2016 | 194 400 484.00 | |
2015 | 202 263.00 | 194 198 221.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ULLINK INTERNATIONAL- mardi 11 février 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 11/02/2014N° RCS : 800449589 - Dénomination : ULTRA 2 - Adresse : 1 rue Favart 75002 Paris - Activité : Prise de toutes participations dans toutes entreprises gestion de ces participations prestation de conseils et d'assistance notamment en matière technique administrative comptable financière ou de gestion - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 10 EUR - Administration : Président : HG POOLED MANAGEMENT LIMITED, Commissaire aux comptes titulaire : FI.SOLUTIONS, Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LAUTRETTE.
- mercredi 23 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140079 publié le 23/04/2014Annonce n° 1233 N° RCS : 800449589 - Dénomination : Ullink International - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 755000 EUR - Administration : Président partant : HG POOLED MANAGEMENT LIMITED, nomination du Président : Useldinger, Laurent - Modification : modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation) et l'administration
- mercredi 28 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140102 publié le 28/05/2014Annonce n° 1564 N° RCS : 800449589 - Dénomination : Ullink International - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 755000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Gomes, Georges - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- jeudi 13 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140218 publié le 13/11/2014Annonce n° 4086 N° RCS : 800449589 - Dénomination : Ullink International - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1115490.66 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 12 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150071 publié le 12/04/2015Annonce n° 1821 N° RCS : 800449589 - Dénomination : Ullink International - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1115490.66 EUR - Administration : Président partant : Useldinger, Laurent, nomination du Président : Boyes, Jonathan - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150086 publié le 05/05/2015Annonce n° 877 N° RCS : 800449589 - Dénomination : Ullink International - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1115490.66 EUR - Administration : Président partant : Boyes, Jonathan, nomination du Président : Sciard, Bertrand - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160067 publié le 05/04/2016Annonce n° 558 N° RCS : 800449589 - Dénomination : Ullink International - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1115490.66 EUR - Administration : Directeur général partant : Gomes, Georges, nomination du Directeur général : Howell, Graham - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 07 septembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 06 septembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 22 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180118 publié le 22/06/2018Annonce n° 1690 N° RCS : 800449589 - Dénomination : Ullink International - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1115490.66 EUR - Administration : Président partant : Sciard, Bertrand ; nomination du Président : Munch, Torben ; Directeur général partant : Howell, Graham ; nomination du Directeur général : Falck, Nils Gunnar Tony - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 02 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180145 publié le 02/08/2018Annonce n° 1763 N° RCS : 800449589 - Dénomination : Ullink International - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1115490.66 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- jeudi 27 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180184 publié le 27/09/2018Annonce n° 3525 N° RCS : 800449589 - Dénomination : Ullink International - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1115490.66 EUR - Administration : - Modification : Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique
- dimanche 21 octobre 2018: Radiation
Bodacc B publié le 21/10/2018N° RCS : 800449589 - Dénomination : Ullink International 21 boulevard Haussmann 75009 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ULLINK INTERNATIONAL- lundi 28 avril 2014 : Fermé
1 RUE FAVART 75002 PARIS 2 - lundi 28 avril 2014 : Fermé
23 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS 9 - jeudi 16 août 2018 : Fermé
21 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ULLINK INTERNATIONAL- ABBEYTEL : 57 RUE CLAUDIUS CAMAIL 83340 LE THORONET
- ARSADIS : 3 AV DU GENERAL DE GAULLE 91720 MAISSE
- CANDARA COINVEST : 39 AV D IENA 75116 PARIS 16
- CARO DEVELOPPEMENT : 2 RUE DES OISEAUX 27000 EVREUX
- CEHDF MEZZANINE : 8 RUE VADE 80000 AMIENS
- CLEPABOUL : 64 BD DE CAMBRAI 59100 ROUBAIX
- CREDIT MUTUEL EQUITY SCR : 28 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2
- DECOSTER FINANCES : 58470 MAGNY-COURS
- EDAP TMS : 4 RUE DU DAUPHINE 69120 VAULX-EN-VELIN
- ELMAU : ZONE ARTISANALE LA SYLVABELLE 33470 LE TEICH
- GLENAN GESTION : 6 AV HALPHEN 92410 VILLE D'AVRAY
- GO2CAM HOLDING : 120 AV JEAN JAURES 69007 LYON 7EME
- RX CCS : 14 BD WINSTON CHURCHILL 44100 NANTES
- SARL HOLDING SOULAGES : LES TANNINS 12300 BOISSE-PENCHOT
- WERUN : 29 RUE DU GENERAL DE GAULLE 97430 LE TAMPON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ULLINK INTERNATIONAL- VERDIERE SERGE : 2 RUE CHAUCHAT 75009 PARIS 9
- ZRIEM SEBASTIEN : 25 RUE TURGOT 75009 PARIS 9
- 1848 FINANCE : 15 RUE ROUGEMONT 75009 PARIS 9
- AIRCRAFT SOLUTIONS 2017S LEASING SARL : 3 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
- ATLANTIS CO-INVEST IV : 31 RUE DE MOGADOR 75009 PARIS 9
- COPR 46 RUE LA FAYETTE 75009 PARIS : 46 RUE LA FAYETTE 75009 PARIS 9
- CRASHRECORD : 183 RUE DU FG POISSONNIERE 75009 PARIS 9
- GROUP PARENT CATHOLIQUE LYCEE DECOUR : 8 RUE CHORON 75009 PARIS 9
- GUTTA PERCHA 1 : 11 RUE SCRIBE 75009 PARIS 9
- HA BON : 36 RUE CONDORCET 75009 PARIS 9
- MICROECONOMIE APPLIQUEE : 2 SQ DE L OPERA LOUIS JOUVET 75009 PARIS 9
- ORLADE : 14 RUE LA FAYETTE 75009 PARIS 9
- SCI OPALE : 14 RUE ROUGEMONT 75009 PARIS 9
- SCI TDE : 20 RUE RICHER 75009 PARIS 9
- TTD : 3 RUE DUPERRE 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ULLINK INTERNATIONALRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives