TALENTSCOPE
Présentation générale de TALENTSCOPE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TALENTSCOPE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TALENTSCOPE est situé au 82 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS 3
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 14 avril 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 802050955 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
TALENTSCOPE à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -87 105.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
TALENTSCOPE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si TALENTSCOPE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR74802050955
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TALENTSCOPE de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- dubaille, etienne bruno lambert
- trumer, camille ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société TALENTSCOPE
- 2016-07-24 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : VIVIENNE SEVEN AUDIT - V-S.A., nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FIDEXCOR
- 2019-08-01 : Président partant : Trumer, Camille ; nomination du Président : Dubaille, Etienne Bruno Lambert
Les autres mandats des administrateurs
- dubaille, etienne bruno lambert :
- 2018-02-18 : TALENTBOX (531730604)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TALENTSCOPE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TALENTSCOPE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 802050955 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2014-04-14 : lundi 14 avril 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TALENTSCOPE- CO
2018 | 2 980 408.00 | 3 423.00 |
2017 | 2 976 985.00 | 157 565.00 |
2018 | 10 000.00 |
2017 | 10 000.00 |
2018 | -113 711.00 |
2017 | -2 924 605.00 |
2018 | 3 423.00 |
2017 | 157 565.00 |
2018 | -87 105.00 |
2017 | -2 924 594.00 |
2018 | -113 711.00 |
2017 | -2 924 605.00 |
2018 | 3 055 049.00 | 247 307.00 |
2017 | 2 807 742.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TALENTSCOPE- lundi 14 avril 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 14/04/2014N° RCS : 802050955 - Dénomination : TALENTSCOPE - Adresse : 45 quai de Seine 75019 Paris - Activité : Agir comme société holding, et à cet effet: prendre et gérer des participations majoritaires ou minoritaires sous quelque forme que ce soit dans toute société commerciale, financière, industrielle, immobilière ou prestataire de services. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : Président : Trumer, Camille.
- mercredi 08 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150129 publié le 08/07/2015Annonce n° 2317 N° RCS : 802050955 - Dénomination : TALENTSCOPE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le nom commercial, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- dimanche 24 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160144 publié le 24/07/2016Annonce n° 1502 N° RCS : 802050955 - Dénomination : TALENTSCOPE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : VIVIENNE SEVEN AUDIT - V-S.A., nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FIDEXCOR - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 09 février 2018: Depot des comptes
- vendredi 09 février 2018: Depot des comptes
- jeudi 01 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190147 publié le 01/08/2019Annonce n° 2081 N° RCS : 802050955 - Dénomination : TALENTSCOPE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : Président partant : Trumer, Camille ; nomination du Président : Dubaille, Etienne Bruno Lambert - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TALENTSCOPE- lundi 20 avril 2015 : Fermé
45 QUAI DE LA SEINE 75019 PARIS 19 - lundi 20 avril 2015 : Ouvert
82 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS 3
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TALENTSCOPE- ARJO MARITIME : 21 RUE WEBER 75116 PARIS 16
- GP INVEST : 9 RUE DE LA TUILERIE 01100 ARBENT
- GUIDEC : 24 RUE SULLY PRUDHOMME 35000 RENNES
- KAYENTA : 29 RUE DU BRETEIL 33320 EYSINES
- MATTALEX : 3 RUE GASTON EVRARD 31100 TOULOUSE
- NBH : LD LE BROSSAY 72350 FONTENAY-SUR-VEGRE
- NOBAYABI : LD RAULET 47180 SAINTE-BAZEILLE
- S.O.D.I.P : 45 RTE NATIONALE 2 59440 DOURLERS
- SC VRAM : 66 RUE PRINCIPALE 67270 ALTECKENDORF
- SCS KIMIN : LD SAGNES 46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS
- SIMPLY SWITCH : 39 AV VALIOUD 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
- SOC NANSAISE DE CONSTRUCTION : 3 RUE ROUX DE BRIGNOLES 13006 MARSEILLE 6
- SOCOPAR : 148 RUE DE FRANCHE COMTE 45160 OLIVET
- SPE III COPERNIC : 76 RUE DE PRONY 75017 PARIS 17
- VINSOL : 97 ALL ALEXANDRE BORODINE 69800 SAINT-PRIEST
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TALENTSCOPE- DEJEAN GALLIEN : 47 RUE DES TOURNELLES 75003 PARIS 3
- JARZAGUET ANTOINE : 22 RUE DE PICARDIE 75003 PARIS 3
- ASSOCIATION LOPHISS : 50 RUE DES TOURNELLES 75003 PARIS 3
- CAMINO : 38 RUE CHARLOT 75003 PARIS 3
- DJILANI : 1 RUE SAINTE APOLLINE 75003 PARIS 3
- GLACE BACHIR FRANCE : 58 RUE RAMBUTEAU 75003 PARIS 3
- ITALINA SARL : 31 RUE CHAPON 75003 PARIS 3
- LE MOULIN DE ROSA : 32 RUE DE TURENNE 75003 PARIS 3
- MAUJA : 89 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 3
- PHOENIX SATELLITE TELEVISION (FRANCE) SAS : 106 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS 3
- SAINTE APOLLINE : 9 BD SAINT DENIS 75003 PARIS 3
- SCI GABSI TURENNE : 51 RUE DE TURENNE 75003 PARIS 3
- SCM D HYPNOTHERAPIE ET DE FORMATION : 22 RUE RAMBUTEAU 75003 PARIS 3
- THE TRAVELING COOKER : 9 RUE BRANTOME 75003 PARIS 3
- TSINJO HO LOVASOA : 7 RUE DU GRAND VENEUR 75003 PARIS 3
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TALENTSCOPERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives