MARIDIS
Présentation générale de MARIDIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MARIDIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MARIDIS est situé au 123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 30 septembre 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 804920171 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 1 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.10Z ( Activités des sièges sociaux)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sièges sociaux
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.10Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- - les activités de gestion des filiales
- - les activités des bureaux locaux et régionaux
- - les activités des sièges administratifs centralisés
- - les activités des sièges d'entreprise
- - les activités des sièges sociaux
Mais exclus
- - les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Chiffre d’affaire
MARIDIS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 83 451.00 € pour un résultat de 9 062.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
MARIDIS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si MARIDIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR39804920171
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MARIDIS de part son activité de 70.10Z ( Activités des sièges sociaux) sont :
- 00650 : Métallurgie cadres (10% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (8.5% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (7.8% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (5.4% des salariés)
- 01388 : Industrie du pétrole (5.4% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (4.1% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (3.9% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.9% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (2.5% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.5% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (1.6% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.6% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.4% des salariés)
- 01413 : Travail temporaire permanents (1.3% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.2% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.2% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.1% des salariés)
- 02264 : Hospitalisation privée (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (35% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MARIDIS
- 2016-06-01 : Gérant non associé : FRANPRIX EXPANSION en fonction le 27 Mai 2016 Associé indéfiniment responsable : MINIMARCHE ESSONNE en fonction le 27 Mai 2016 Associé indéfiniment responsable : FRANPRIX HOLDING en fonction le 27 Mai 2016
- 2016-10-02 : Associé indéfiniment responsable : MINIMARCHE ESSONNE en fonction le 27 Mai 2016 Associé indéfiniment responsable : FRANPRIX HOLDING en fonction le 27 Mai 2016 Gérant : SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION en fonction le 28 Septembre 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MARIDIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MARIDIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 804920171 00035 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 2014-09-30 : mardi 30 septembre 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 70.10Z : Activités des sièges sociaux |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Activités des sièges sociaux |
Activite | Activités des sièges sociaux |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MARIDIS- CO
2019 | 89 317.00 | 89 317.00 |
2018 | 87 179.00 |
2019 | 1 000.00 |
2018 | 1 000.00 |
2019 | -52 329.00 |
2018 | -371 910.00 |
2019 | 89 317.00 |
2018 | 87 179.00 |
2019 | 83 451.00 | 83 451.00 |
2018 | 460 520.00 |
2019 | 9 062.00 |
2018 | -133 516.00 |
2019 | -52 329.00 |
2018 | -371 910.00 |
2019 | 26 221.00 |
2018 | 26 221.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MARIDIS- jeudi 16 octobre 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 16/10/2014N° RCS : 804920171 - Dénomination : NEWFPMAG 25 - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 1000 EUR - Administration : Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : SI2M, Associé indéfiniment et solidairement responsable : COFILEAD.
- vendredi 08 avril 2016: Depot des comptes
- mercredi 01 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160107 publié le 01/06/2016Annonce n° 71 N° RCS : 804920171 - Dénomination : MARIDIS - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Gérant non associé : FRANPRIX EXPANSION en fonction le 27 Mai 2016 Associé indéfiniment responsable : MINIMARCHE ESSONNE en fonction le 27 Mai 2016 Associé indéfiniment responsable : FRANPRIX HOLDING en fonction le 27 Mai 2016 - Modification : Modification de la dénomination. Modification de représentant..
- lundi 29 août 2016: Depot des comptes
- dimanche 02 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160193 publié le 02/10/2016Annonce n° 74 N° RCS : 804920171 - Dénomination : MARIDIS - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé indéfiniment responsable : MINIMARCHE ESSONNE en fonction le 27 Mai 2016 Associé indéfiniment responsable : FRANPRIX HOLDING en fonction le 27 Mai 2016 Gérant : SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION en fonction le 28 Septembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- samedi 22 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 31 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 23 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MARIDIS- dimanche 22 février 2015 : Fermé
6 RUE SAINT FERDINAND 75017 PARIS 17 - mardi 31 décembre 2019 : NANO BOUTIQUE Fermé
10 BD DE LA LIBERATION 13001 MARSEILLE 1 - mercredi 01 janvier 2020 : Ouvert
123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MARIDIS- SABINE CLEMENT : 1324 BD LA 36 EME DI DU TEXAS 83700 SAINT-RAPHAEL
- THEBAULT PATRICK : RUE DES AJONCS D'OR 22430 ERQUY
- ATELIER FDA : 35 RUE DE TOURVIELLE 69005 LYON 5EME
- CIB HOLDING : 191 IMP DU BARDONNET 38850 BILIEU
- DELMOTTE PARTICIPATIONS : AV DU CDT BERNARD BICHERAY 76000 ROUEN
- EL PRADO : 4 AV DE LA CROIX BLANCHE 64500 CIBOURE
- ERAM INTERSERVICES : RTE CHAUDRON EN MAUGES 49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
- FORLAC : 14 RUE DU MONT CONVERT 02690 URVILLERS
- HOLDING CONSTRUCTION BOURBON : 1 RUE LISLET GEOFFROY 97490 SAINT-DENIS
- LA COMPAGNIE BOURGAULT : LA CARTIERE 44470 THOUARE-SUR-LOIRE
- MM PROJET : 30 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 21200 BEAUNE
- OSTRAL PTY LTD : 28 RUE NOTRE DAME DES VICTOIRES 75002 PARIS 2
- PAPER ET BOARD ORGANISATION : 45 BD DU RIGAOU 83120 SAINTE-MAXIME
- SARL PROMETHEE : 110 RUE VENDOME 69006 LYON 6EME
- SCI LES HORTENSIAS : 29 RUE MONTAIGNE 97430 LE TAMPON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MARIDIS- BORDINIUC SERGHEI : 18 AV ANATOLE FRANCE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- CHATI AISSA : 8 RUE DES JARDINS 94400 VITRY-SUR-SEINE
- EKON ABLAN : 12 RUE DES NORIETS 94400 VITRY-SUR-SEINE
- RIVERA MEJIA HERNAN ANTONIO : 52 RUE ANTOINE MARIE COLIN 94400 VITRY-SUR-SEINE
- SOW JIDA : 7 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 94400 VITRY-SUR-SEINE
- ASCALX : 16 AV HENRI BARBUSSE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- BTC : 38 RUE ANDRE VISAGE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- CHEZ COCO : 165 AV ROUGET DE LISLE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- CR AMENAGEMENT : 86 AV PAUL VAILLANT-COUTURIER 94400 VITRY-SUR-SEINE
- MSELLATI - MOREL : 20 RUE PIERRE SEMARD 94400 VITRY-SUR-SEINE
- R R M : 47 BD DE STALINGRAD 94400 VITRY-SUR-SEINE
- SARL NANODOM : 200 RUE EDOUARD TREMBLAY 94400 VITRY-SUR-SEINE
- SEKOLY NY ANY AMINAY : 15 RUE DE LA GAITE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- SOCIETE RECTIMO : 21 RUE AUGUSTE BLANQUI 94400 VITRY-SUR-SEINE
- STEF TRANSPORT PARIS VITRY : 47 RUE CHARLES HELLER 94400 VITRY-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MARIDISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives