F.P.C.
Présentation générale de F.P.C.
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société F.P.C. et ses dirigeants.
Immatriculation
La société F.P.C. est situé au 509 CHE DE CIPIERES 06390 CONTES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 09 décembre 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 808333686 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 8 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des marchands de biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- - immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- - immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- - l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- - terres et terrains
Mais exclus
- - la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
- - la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
Chiffre d’affaire
F.P.C. à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de € pour un résultat de -3 461.00 € grace à 0 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
F.P.C. est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si F.P.C. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR03808333686
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à F.P.C. de part son activité de 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (69.6% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (7.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.3% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (1.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société F.P.C.
- 2019-11-08 : Liquidateur : BERNOLLIN Thierry Emmanuel modification le 06 Novembre 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société F.P.C. et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | F.P.C. |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 808333686 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2014-12-09 : mardi 09 décembre 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 68.10Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités des marchands de biens immobiliers |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers |
Synonyme | marchand de biens immobiliers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de F.P.C.- CO
2018 | 188 360.00 | 168 360.00 |
2017 | 20 000.00 | 168 050.00 |
2018 | 8 000.00 |
2017 | 8 000.00 |
2018 | -3 461.00 |
2017 | 5 086.00 |
2018 | 168 360.00 |
2017 | 168 050.00 |
2018 | |
2017 | 120 000.00 |
2018 | -3 461.00 |
2017 | 5 983.00 |
2018 | -3 461.00 |
2017 | 5 086.00 |
2018 | 157 792.00 |
2017 | 157 792.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société F.P.C.- mardi 09 décembre 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 09/12/2014N° RCS : 808333686 - Dénomination : F. P. C. - Adresse : - Activité : l'acquisition, la mise en valeur, l'aménagement de biens immobiliers en vue de leur revente ou de leur location (activité de marchand de biens. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000.00 EUR - Administration : Gérant : REBOTON Philippe Pierre Michel Gérant : BERNOLLIN Thierry Emmanuel
- lundi 30 mai 2016: Depot des comptes
- vendredi 21 avril 2017: Depot des comptes
- mardi 08 mai 2018: Depot des comptes
- mardi 09 avril 2019: Depot des comptes
- vendredi 08 novembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190216 publié le 08/11/2019Annonce n° 59 N° RCS : 808333686 - Dénomination : F.P.C. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Liquidateur : BERNOLLIN Thierry Emmanuel modification le 06 Novembre 2019 - Modification : Cessation d'activité et dissolution de la société.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société F.P.C.- lundi 16 septembre 2019 : Fermé
509 CHE DE CIPIERES 06390 CONTES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société F.P.C.- BC PROMOTION : 9 AV DE BRUXELLES 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
- BDP : 66 RUE BOSSUET 69006 LYON 6EME
- CLERC INVEST : 31 CHE DE MONTPELLAZ 74290 VEYRIER-DU-LAC
- DAHCOR IMMO : FERME DE LA FOURASSE 54370 BURES
- INVESTIMO : 44 RUE VAUGELAS 73100 AIX-LES-BAINS
- JSL IMMO : RTE DE BORDEAUX 33380 BIGANOS
- LA BERGERONNE : 1 ALL DU NIGER 31000 TOULOUSE
- LFC & EYM : 8 RUE DE LA PREFECTURE 49100 ANGERS
- M.A.G.D. IMMOBILIER : 179 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- MELBAS : 344 ALL DES BELIERS 97432 SAINT-PIERRE
- OPERA SUD INVEST : 1477 AV DE L EUROPE 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
- PRIOU : 15 RUE DE MONTAUBAN 56200 LA GACILLY
- SCI LAVOISIER ECUREUIL : 2 RUE ANTOINE DE LAVOISIER 45100 ORLEANS
- SEP SIMONE VEIL : 17 RUE CLAUDE FRANCOIS 85500 LES HERBIERS
- SEVY NAEJ : 2 RUE DES MASURES 85170 LE POIRE-SUR-VIE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société F.P.C.- BARRALIS JEAN-PIERRE : 06390 BERRE-LES-ALPES
- DOMINGO JEAN : 15 CHE DE MAZIN 06390 CONTES
- EYCHENNE MAUD : 35 CHE DU TRAM 06390 CONTES
- GORDA CLEMENT : 305 CHE DE L EUZE 06390 CONTES
- KHALED KARIMA : 1053 AV RENE FATOU 06390 BENDEJUN
- LABONNE CECILE MARIE : PL BELLEVUE 06390 BERRE-LES-ALPES
- LAMARQUE CHRISTOPHE : 575 RTE DE LA VERNEA 06390 CONTES
- LAZZARI RICHARD : 1997 RTE DU SOLEIL 06390 COARAZE
- TITEUX DANIEL : 315 CHE D AQUA BELLA 06390 CONTES
- ELASSAR MULTIMEDIA : 3 RUE BASSE DE LA TOUR 06390 BERRE-LES-ALPES
- INGENIERIE EXPERTISE AMENAGEMENT BTP : 596 CHE DE CIPIERES 06390 CONTES
- LA PERGOLA IMMOBILIER : CAPELLA 06390 BENDEJUN
- LA VERNEA : LA COSTE 06390 CONTES
- LES PINS DE CONTES : 31 CHE DU PILON 06390 CONTES
- SARL PEAN CHARPENTES : 69 QUAI DE LA ROSEYRE 06390 CONTES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société F.P.C.Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives