SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE
Présentation générale de SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE est situé au ZI 55600 MARVILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 janvier 1972 et qui est immatriculée sous le numéro 847280039 au greffe de BAR-LE-DUC
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 38 112,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 16.10A ( Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation)
L'activité déclarée au greffe est : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 16.10A (Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation), les activités sont :
Chiffre d’affaire
SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 704 189.00 € pour un résultat de 13 182.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE est du ressort du greffe de BAR-LE-DUC dont les coordonnées postales sont 5 RUE FRANCOIS DE GUISE 55014 BAR LE DUC
Le greffe peut être appelé au 0329790939 aux horaires suivants : Accueil téléphonique du lundi au vendredi :
10h00 - 12h00
14h00 - 16h00
Accueil public du lundi au vendredi :
09h00 - 12h00
et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-barleduc.fr
TVA intracommunautaire
Si SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR40847280039
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE de part son activité de 16.10A ( Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation) sont :
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (62.9% des salariés)
- 00172 : Industrie bois de pin maritime forêt de Gascogne (8.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- beoschat alain
- champouillon yves, paul, marie
- felder xavier
- pierrel christophe
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE
- 2010-09-14 : Président : PIERREL Christophe Commissaire aux comptes titulaire : BEOSCHAT Alain Commissaire aux comptes suppléant : FELDER Xavier
- 2010-09-28 : Président : PIERREL Christophe Commissaire aux comptes titulaire : BEOSCHAT Alain Commissaire aux comptes suppléant : CHAMPOUILLON Yves, Paul, Marie
Les autres mandats des administrateurs
- beoschat alain :
- 2016-09-08 : CBS EXPERTS (453614794)
- 2012-05-15 : DOITEAUX FRANCIS (378832372)
- 2012-05-03 : BRABANT SAS (393334313)
- champouillon yves, paul, marie :
- 2015-05-21 : SCI DES ANCIENS THERMES (449694728)
- felder xavier :
- 2015-09-09 : RC MODELES (434825386)
- 2014-03-11 : KAZOWEND (502967268)
- 2012-10-05 : RCM (333584753)
- 2012-08-29 : ETABLISSEMENTS BAK MONTFERRAN (409294105)
- 2012-07-06 : ACTE IMMOBILIER D'ENTREPRISE (432640456)
- 2012-05-13 : EST METAL (309480200)
- 2011-07-08 : BATIWEND (382385169)
- 2011-02-28 : LA CHAMADE (344763800)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE |
Sigle de l'unité légale | SIBAM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 847280039 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1972-01-01 : samedi 01 janvier 1972 |
Activité principale de l'unité légale | 16.10A : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie |
Division | Sciage et rabotage du bois |
Activite | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation |
Synonyme | scierie, menuiserie industrielle |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE- CO
2019 | 3 655 962.00 | 2 863 063.00 |
2018 | 792 899.00 | 2 664 623.00 |
2019 | 38 112.00 |
2018 | 38 112.00 |
2019 | 52 172.00 |
2018 | 86 979.00 |
2019 | 2 863 063.00 |
2018 | 2 664 623.00 |
2019 | 704 189.00 | 2 968 892.00 |
2018 | 2 264 702.00 | 2 855 045.00 |
2019 | 13 182.00 |
2018 | 45 504.00 |
2019 | 52 172.00 |
2018 | 86 979.00 |
2019 | 1 098 163.00 | 192 783.00 |
2018 | 905 380.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE- jeudi 27 mars 2008: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2009: Depot des comptes
- lundi 08 mars 2010: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100178 publié le 14/09/2010Annonce n° 1215 N° RCS : 847280039 - Dénomination : SOCIETE INDUSTRIELLE DES BOIS ARDENNES ET MEUSE (Anciens établissements PIERREL Père et Fils, maison fondée en 1945) - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : PIERREL Christophe Commissaire aux comptes titulaire : BEOSCHAT Alain Commissaire aux comptes suppléant : FELDER Xavier - Modification : Modification survenue sur l'administration
- mardi 28 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100188 publié le 28/09/2010Annonce n° 1156 N° RCS : 847280039 - Dénomination : SOCIETE INDUSTRIELLE DES BOIS ARDENNES ET MEUSE (Anciens établissements PIERREL Père et Fils, maison fondée en 1945) - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : PIERREL Christophe Commissaire aux comptes titulaire : BEOSCHAT Alain Commissaire aux comptes suppléant : CHAMPOUILLON Yves, Paul, Marie - Modification : Modification survenue sur l'administration
- lundi 02 mai 2011: Depot des comptes
- lundi 02 avril 2012: Depot des comptes
- lundi 18 février 2013: Depot des comptes
- vendredi 28 février 2014: Depot des comptes
- mercredi 15 avril 2015: Depot des comptes
- mercredi 13 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 14 avril 2017: Depot des comptes
- dimanche 25 février 2018: Depot des comptes
- vendredi 10 mai 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE- samedi 25 décembre 1993 : Fermé
GRANDE RUE 55700 HALLES-SOUS-LES-COTES - jeudi 31 décembre 2015 : Ouvert
ZI 55600 MARVILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE- BONVALOT MAXIME : 19 RUE DE LA CHARME 70100 LE TREMBLOIS
- CHANUT NICOLAS : 1037 CHE DES RIVAUX 38480 ROMAGNIEU
- MEUNIER CARUS LENOIR CHRISTOPHE : 528 RTE DU BOURG 38690 OYEU
- ROMEZIN ROBERT : LE PRUNET 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
- SEURRE RENE : 23 RUE EN NOVEL 01510 ARTEMARE
- BIOSYLVA : CHE DES CHAMPS BAILLY 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
- BOISSIF : 1353 RTE DE MARDORE 69240 THIZY-LES-BOURGS
- BONNICHON : LD LA COTE RENARD 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
- ENERGIE RENOUVELABLE DE L EST : 19 CHE EUGENE ANTOINE 88250 LA BRESSE
- ETS ZUCCARELLI : MUCCHIETO 20250 CORTE
- FIBRES INDUSTRIES BOIS : 63 RUE HENRI CORNU 97460 SAINT-PAUL
- LES BOIS LUARTAIS : LA PARENTIERE 72390 LE LUART
- SCIERIE DU SAUZE : 80 RTE DE RIGNY SUR ARROUX 71130 GUEUGNON
- SDH 72 : 15 RUE FRANCOIS MONIER 72100 LE MANS
- VOSGES THERMO BOIS : 10 RTE DE GERARDMER 88600 LAVELINE-DEVANT-BRUYERES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSE- ANTOINE MARINO : GRANDE RUE 55600 THONNE-LA-LONG
- DIDIER CHRISTOPHE : 7 RUE VAUBAN 55600 MONTMEDY
- FANTONI FRANCIS : 15 RUE DU GAL DE GAULLE 55600 MONTMEDY
- IDIRI MICHEL : 17 RTE DE MONTMEDY 55600 ECOUVIEZ
- JAISSON MARIE : 55600 CHAUVENCY-SAINT-HUBERT
- MAURICE ROMUALD : 1 RUE DE L'EGLISE 55600 THONNE-LE-THIL
- THIERY VALENTIN : 7 CHE DE ST VALERY 55600 THONNE-LA-LONG
- VADIN RENE : FRESNOIS 55600 MONTMEDY
- CENTRE EQUESTRE DE MARVILLE : VALLEE DE L'OTHAIN 55600 MARVILLE
- EARL LAIT JARDINS : 4 CHE DE LA CORVEE 55600 REMOIVILLE
- GAEC DU PONT DES LOUPS : 55600 HAN-LES-JUVIGNY
- GROUP FORESTIER DE WOEVRE ET LOISON : 55600 LOUPPY-SUR-LOISON
- SCDF MATEOS J. E. S. : RUE DE L ENFER 55600 CHAUVENCY-LE-CHATEAU
- STE GESTION DEVELOPPEMENT JULIA SGDJ : 2 RUE DE LA GARE 55600 MONTMEDY
- STEF LEJUSTE GINETTE ET FRANCIS : 55600 BAZEILLES-SUR-OTHAIN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOC INDUSTRIELLE BOIS ARDENNES ET MEUSERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives