Toutes les annonces
SCI DE LA TOUR
Référence de publication : 20090054 - Annonce : 2313
Bodacc B n°20090054 publié le 18/03/2009
Annonce n° 2313 N° RCS : 390633840 - Dénomination : SCI DE LA TOUR - forme juridique : Société civile à capital variable - capital : - Administration : Gérant partant : Noisette, nom d'usage : Goujon, Joselyne, nomination du Gérant non associé : Guerin, Jean-Louis. - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
Evénement : modificationsSCI DE LA TOUR
Référence de publication : 20110085 - Annonce : 1281
Bodacc B n°20110085 publié le 30/04/2011
Annonce n° 1281 N° RCS : 390633840 - Dénomination : SCI DE LA TOUR - forme juridique : Société civile à capital variable - capital : - Administration : Gérant non associé partant : Guerin, Jean-Louis, nomination du Gérant non associé : Williamson, Nicolas Olivier Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSCI DE LA TOUR
Référence de publication : 20190165 - Annonce : 674
Bodacc B n°20190165 publié le 28/08/2019
Annonce n° 674 N° RCS : 390633840 - Dénomination : SCI DE LA TOUR - forme juridique : Société civile à capital variable - capital : - Administration : nomination du Gérant : Paulay, Mikaël Alain Pierre Yves ; Gérant non associé partant : Williamson, Nicolas Olivier Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsDE LA TOUR
Référence de publication : 20190221 - Annonce : 1290
Bodacc B n°20190221 publié le 17/11/2019
Annonce n° 1290 N° RCS : 390633840 - Dénomination : DE LA TOUR L'acquisition, l'administration, la location de locaux d'habitation en meublé, avec agencements et mobilier. La fourniture de prestations para-hôtelières, l'étude et la réalisation de tous travaux de construction, d'équipement, d'aménagement et de rénovation sur les biens immobiliers et droits de construire immobiliers, propriété de la société. - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : modification de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable FONCIERE MATIGNON ; modification de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable M.A.F - Modification : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'activité de l'établissement principal, l'administration et changement de statut juridique
Evénement : modificationsDE LA TOUR
Greffe : paris
Référence de publication : 75012023S015385 - Annonce : 1581
Depot au Bodacc publié le 28/04/2023
Annonce n° 1581 N° RCS : 390633840 - Dénomination : DE LA TOUR 17 rue Quentin-Bauchart 75008 Paris - forme juridique : Société en nom collectif à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesDE LA TOUR
Greffe : paris
Référence de publication : 75012023S015373 - Annonce : 1582
Depot au Bodacc publié le 28/04/2023
Annonce n° 1582 N° RCS : 390633840 - Dénomination : DE LA TOUR 17 rue Quentin-Bauchart 75008 Paris - forme juridique : Société en nom collectif à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptes