Toutes les annonces
LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : greffe du tribunal de commerce de nanterre
Référence de publication : 09201MYG1611139 - Annonce : 3336
Bodacc A publié le //
Annonce n° 3336 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN - forme juridique : Société anonyme - capital : 27640107.85 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Art. L.236-15 du code de commerce - Origine :
Evénement : ventes et cessionsLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : greffe du tribunal de commerce de nanterre
Référence de publication : 09201MYG1611619 - Annonce : 3337
Bodacc A publié le //
Annonce n° 3337 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN - forme juridique : Société anonyme - capital : 27640107.85 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Art. L.236-15 du code de commerce - Origine :
Evénement : ventes et cessionsLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : paris
Référence de publication : BXC080150035603 - Annonce : 8450
Depot au Bodacc publié le 23/01/2008
Annonce n° 8450 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN 22BIS rue Bayard 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : paris
Référence de publication : BXC082970013982 - Annonce : 7677
Depot au Bodacc publié le 26/10/2008
Annonce n° 7677 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN 22 bis rue Bayard 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : paris
Référence de publication : BXC08231021410K - Annonce : 8634
Depot au Bodacc publié le 27/08/2009
Annonce n° 8634 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN 22 bis rue Bayard 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : paris
Référence de publication : BXC10242018916Q - Annonce : 10424
Depot au Bodacc publié le 23/09/2010
Annonce n° 10424 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN 22BIS R BAYARD 75008 PARIS - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D'ANTIN
Référence de publication : 20100242 - Annonce : 1338
Bodacc B n°20100242 publié le 15/12/2010
Annonce n° 1338 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D'ANTIN - forme juridique : Société anonyme - capital : 171749038 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONTROLE DES COMPTES, Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUCIAIRE DE FRANCE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE - COMMISSAIREAUX COMPTES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET LAUDIGNON, Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES * SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES CLAUDRE BRIOLAY ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Référence de publication : 20110064 - Annonce : 1881
Bodacc B n°20110064 publié le 31/03/2011
Annonce n° 1881 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN - forme juridique : Société anonyme - capital : 171749038 EUR - Administration : Administrateur partant : RTL GROUP GMBH - (SA DE DROIT ALLEMAND) représentée par BEISHEIM, MICHAEL, Adresse : Demeurant Pulheim Stommeln Zum Ommelstal 15 (Allemagne), nomination de l'Administrateur : RTL Group Vermögenverwaltungs Gmbh (immatriculation Registre du commerce de Cologne N°HRB 35904) représentée par BEISHEIM, Michaël, Adresse : Zum Ommelstal 15 50259 Pulheim - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Référence de publication : 20110121 - Annonce : 1426
Bodacc B n°20110121 publié le 23/06/2011
Annonce n° 1426 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN - forme juridique : Société anonyme - capital : 21640105 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
Evénement : modificationsLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Référence de publication : 20110168 - Annonce : 1465
Bodacc B n°20110168 publié le 31/08/2011
Annonce n° 1465 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN - forme juridique : Société anonyme - capital : 21640105 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : paris
Référence de publication : BXC11249023017Y - Annonce : 13121
Depot au Bodacc publié le 20/09/2011
Annonce n° 13121 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN 22 bis rue Bayard 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Référence de publication : 20120059 - Annonce : 1213
Bodacc B n°20120059 publié le 23/03/2012
Annonce n° 1213 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN - forme juridique : Société anonyme - capital : 21640105 EUR - Administration : Administrateur partant : B & C E SA représentée par BOURHIS, Jean Marie, nomination de l'Administrateur : CLT-UFA S.A. (société de droit Luxembourgeois B 6139) représentée par Bourhis, Jean-Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Référence de publication : 20120168 - Annonce : 579
Bodacc B n°20120168 publié le 31/08/2012
Annonce n° 579 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN - forme juridique : Société anonyme - capital : 21640105 EUR - Administration : modification de l'Administrateur CLT-UFA S.A. (société de droit Luxembourgeois B 6139) représenté par , Bourhis Jean-Marie Adresse : 4 rue Boland 6715 Grevenmacher, nomination de l'Administrateur : Lenoble, Catherine - Modification : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Evénement : modificationsLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : paris
Référence de publication : BXC12236000508Y - Annonce : 13277
Depot au Bodacc publié le 08/09/2012
Annonce n° 13277 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN 22 bis rue Bayard 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : paris
Référence de publication : 75012013S065394 - Annonce : 11187
Depot au Bodacc publié le 16/09/2013
Annonce n° 11187 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN 22 bis rue Bayard 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Référence de publication : 20140173 - Annonce : 2556
Bodacc B n°20140173 publié le 10/09/2014
Annonce n° 2556 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN - forme juridique : Société anonyme - capital : 21640105 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : paris
Référence de publication : 75012014S067618 - Annonce : 7132
Depot au Bodacc publié le 15/09/2014
Annonce n° 7132 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN 22 bis rue Bayard 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Référence de publication : 20150235 - Annonce : 1294
Bodacc B n°20150235 publié le 06/12/2015
Annonce n° 1294 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN - forme juridique : Société anonyme - capital : 21640105 EUR - Administration : Président directeur général partant : Sautter, Remy, modification du Président du conseil d'administration Heggen, Elmar, nomination du Directeur général : Nozières, Fabrice - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : paris
Référence de publication : 75012015S096100 - Annonce : 8137
Depot au Bodacc publié le 15/12/2015
Annonce n° 8137 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN 22 bis rue Bayard 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : paris
Référence de publication : 75012016S056366 - Annonce : 11079
Depot au Bodacc publié le 24/08/2016
Annonce n° 11079 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN 22 rue Bayard 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : paris
Référence de publication : 75012017S079074 - Annonce : 12213
Depot au Bodacc publié le 12/09/2017
Annonce n° 12213 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN 22 rue Bayard 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Référence de publication : 20170180 - Annonce : 1034
Bodacc B n°20170180 publié le 20/09/2017
Annonce n° 1034 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN - forme juridique : Société anonyme - capital : 21640105 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Référence de publication : 920119201434233
Bodacc A publié le 13/11/2018
N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société anonyme - capital : 21640105.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration : HEGGEN Elmar ; Administrateur : RTL Group Vermögenverwaltungs Gmbh (immatriculation Registre du commerce de Cologne N°HRB 35904) représenté par Beisheim Michaël né(e) le 14/02/1964 à Olpe de nationalité Alleman
Evénement : immatriculationsLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : paris
Référence de publication : 75012018S104057 - Annonce : 5336
Depot au Bodacc publié le 23/11/2018
Annonce n° 5336 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN 22 rue Bayard 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : nanterre
Référence de publication : 9201MYG14109580 - Annonce : 4736
Depot au Bodacc publié le 24/11/2019
Annonce n° 4736 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN 58 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Référence de publication : 20200209 - Annonce : 3214
Bodacc B n°20200209 publié le 27/10/2020
Annonce n° 3214 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN Opérations immobilières, acquisition, vente, prise à bail, location de tous immeubles, holding. - forme juridique : Société anonyme - capital : 27640107.85 EUR - Administration : Président du conseil d'administration : HEGGEN Elmar ; Directeur général : PRAT Baptiste Joël ; Directeur général délégué : GEERTS Stephane Pierre ; Administrateur : RTL Group Vermögenverwaltungs Gmbh (immatriculation Registre du commerce de Cologne N°HRB 35904)Beisheim Michaël né(e) le 14/02/1964 à Olpe de nationalité Allemande demeurant Zum Ommelstal 15 502 Michael ; Administrateur : CLT-UFA S.A. (société de droit Luxembourgeois B 6139)Bourhis Jean-Marie né(e) le 14/10/1956 à Morlaix de nationalité Française demeurant Strasse Boland 4 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - Modification : Modification survenue sur l'administration, le capital.
Evénement : modificationsLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Référence de publication : 20200216 - Annonce : 3888
Bodacc B n°20200216 publié le 05/11/2020
Annonce n° 3888 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN Opérations immobilières, acquisition, vente, prise à bail, location de tous immeubles, holding. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration : HEGGEN Elmar ; Directeur général : PRAT Baptiste Joël ; Directeur général délégué : GEERTS Stephane Pierre ; Administrateur : RTL Group Vermögenverwaltungs Gmbh (immatriculation Registre du commerce de Cologne N°HRB 35904)Beisheim Michaël né(e) le 14/02/1964 à Olpe de nationalité Allemande demeurant Zum Ommelstal 15 502 Michael ; Administrateur : CLT-UFA S.A. (société de droit Luxembourgeois B 6139)BAUER Bjorn Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Référence de publication : 20200216 - Annonce : 3889
Bodacc B n°20200216 publié le 05/11/2020
Annonce n° 3889 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN Opérations immobilières, acquisition, vente, prise à bail, location de tous immeubles, holding. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration : HEGGEN Elmar ; Directeur général : PRAT Baptiste Joël ; Directeur général délégué : GEERTS Stephane Pierre ; Administrateur : RTL Group Vermögenverwaltungs Gmbh (immatriculation Registre du commerce de Cologne N°HRB 35904)Beisheim Michaël né(e) le 14/02/1964 à Olpe de nationalité Allemande demeurant Zum Ommelstal 15 502 Michael ; Administrateur : CLT-UFA S.A. (société de droit Luxembourgeois B 6139)BAUER Bjorn Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : nanterre
Référence de publication : 9201MYG15731780 - Annonce : 9918
Depot au Bodacc publié le 08/07/2021
Annonce n° 9918 N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN 58 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN
Greffe : greffe du tribunal de commerce de nanterre
Référence de publication : 09201MYG1679973
Bodacc B publié le 01/06/2022
N° RCS : 784334278 - Dénomination : LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D ANTIN 58 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine - forme juridique : Société anonyme - Radiation du registre
Evénement : radiations