SOCIETE DE CONTROLE ET DE MANAGEMENT
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE : grande entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 : SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1954-01-01 : vendredi 01 janvier 1954 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2018-03-23 : vendredi 23 mars 2018 |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE DE CONTROLE ET DE MANAGEMENT |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00529 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 9 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Sigle de l'unité légale | SCM |
Numéro Siren | 954506226 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Date du dernier traitement | 2022-04-07T03:53:36 : jeudi 07 avril 2022 - 03h53 |
Les établissements
31 RUE FERRANDIERE 69002 LYON 2EME
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 74.1J : Administration d'entreprises |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 69382 |
Code postal | 69002 |
Date de création de l’établissement | lundi 18 juin 1984 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 25 décembre 1992 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | LYON 2EME |
Libellé de voie | FERRANDIERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00495 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 31 |
Numéro Siren | 954506226 |
Numéro Siret | 95450622600495 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
2 RUE PRESIDENT CARNOT 69002 LYON 2EME
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 74.1J : Administration d'entreprises |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 69382 |
Code postal | 69002 |
Complément d’adresse | ESPACE CORDELIERS |
Date de création de l’établissement | mercredi 01 janvier 1992 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 16 septembre 1997 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | LYON 2EME |
Libellé de voie | PRESIDENT CARNOT |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00511 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 2 |
Numéro Siren | 954506226 |
Numéro Siret | 95450622600511 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
988 CHE PIERRE DREVET 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 69286 |
Code postal | 69140 |
Date de création de l’établissement | mardi 16 septembre 1997 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 07 avril 2022 - 03h53 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | RILLIEUX-LA-PAPE |
Libellé de voie | PIERRE DREVET |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00529 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 988 |
Numéro Siren | 954506226 |
Numéro Siret | 95450622600529 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | CHE : Chemin |
Documents