TRANSPORTS DE LA BRIERE
Présentation générale de TRANSPORTS DE LA BRIERE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TRANSPORTS DE LA BRIERE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TRANSPORTS DE LA BRIERE est situé au 4 BD BOUGAINVILLE 44600 SAINT-NAZAIRE
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1957 et qui est immatriculée sous le numéro 005780390 au greffe de SAINT-NAZAIRE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 92 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 49.39A ( Transports routiers réguliers de voyageurs)
L'activité déclarée au greffe est : Transports routiers réguliers de voyageurs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 49.39A (Transports routiers réguliers de voyageurs), les activités sont :
- - autres transports routiers réguliers de passagers n.c.a.
- - exploitation de lignes régulières d'autocar sur de longues distances, selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier
- - les autres transports routiers réguliers de passagers :
- - navettes d'aéroports régulières
Chiffre d’affaire
TRANSPORTS DE LA BRIERE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 459 618.00 € pour un résultat de -111 753.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
TRANSPORTS DE LA BRIERE est du ressort du greffe de SAINT-NAZAIRE dont les coordonnées postales sont 44606 ST NAZAIRE
Le greffe peut être appelé au 0240225232 aux horaires suivants : 9H00-12H00 ; 14H00-16H00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintnazaire.fr
TVA intracommunautaire
Si TRANSPORTS DE LA BRIERE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR07005780390
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TRANSPORTS DE LA BRIERE de part son activité de 49.39A ( Transports routiers réguliers de voyageurs) sont :
- 00016 : Transports routiers (90.3% des salariés)
- 01424 : Transports publics urbains de voyageurs (3% des salariés)
- 00779 : Voies ferrées d'intérêt local (2.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- audouin, pierre jean-claude
- beas
- deloitte & associes,
- deloitte & associes,
- ernst and young audit,
- hontarrede, philippe,
- maquigneau, jean-pierre, nomination de l'
- pricewaterhousecoopers audit,
- sellier, patrick
- sellier, patrick ; nomination de l'
Les modifications survenues dans l'administration de la société TRANSPORTS DE LA BRIERE
- 2008-08-28 : Président du conseil d'administration et directeur : PACREAU Jacky Valéry Yves LucienAdministrateur : TRANSPORTS ET TOURISME DE L'OUEST. Administrateur : MAQUIGNEAU Jean-Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST AND YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : HONTARREDE Philippe.
- 2010-10-12 : Président du conseil d'administration et directeur général : PACREAU Jacky Valéry Yves Lucien Administrateur : KEOLIS ATLANTIQUE, représenté par M GILLOUX Patrick Administrateur : MAQUIGNEAU Jean-Pierre Commissaire aux comptes titulaire : ERNST AND YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : HONTARREDE Philippe
- 2012-07-27 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST AND YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Hontarrede, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- 2012-12-19 : modification du Président du conseil d'administration et directeur général Pacreau, Jacky Valéry Yves Lucien, nomination du Président du conseil d'administration et directeur général : Bouyer, Christian, modification de l'Administrateur KEOLIS ATLANTIQUE représenté par KERSUAL Charles Adresse : 25 rue Camille Saint Saens 35235 Thourigné Fouillard
- 2014-09-21 : Administrateur partant : Maquigneau, Jean-Pierre, nomination de l'Administrateur : Sellier, Patrick
- 2017-09-17 : Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS
- 2018-09-13 : Administrateur partant : Sellier, Patrick ; nomination de l'Administrateur : Audouin, Pierre Jean-Claude
Les autres mandats des administrateurs
- beas :
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-28 : MEDI@LYS (481138998)
- 2021-01-28 : Loire-Atlantique Développement - SELA (860800077)
- 2021-01-27 : AUDIKA GROUPE (310612387)
- 2021-01-27 : VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE OUEST-ATLANTIQUE & PACIFIQUE (814572715)
- 2021-01-26 : SOLERA EMEA (814571113)
- 2021-01-26 : SOCIETE GENERALE SCF (479755480)
- 2021-01-24 : BUNGE HOLDINGS FRANCE (443616222)
- 2021-01-22 : ELIOR GROUP (408168003)
- 2021-01-22 : AMADA S.A (662052810)
- 2021-01-22 : HONEYWELL EUROPE SERVICES (311570956)
- 2021-01-22 : SOC 6 (450977749)
- 2021-01-21 : GENEBANQUE (327479069)
- 2021-01-21 : TIGER STORES FRANCE 4 (802464578)
- deloitte & associes, :
- 2021-01-15 : ANSAMBLE INVESTISSEMENTS (524959905)
- 2020-11-26 : SERVICES ET SANTE (348415506)
- 2020-11-25 : Centre d'Expertises ELIOR RC France (830735056)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXVII (820172062)
- 2020-11-25 : SOCIETE D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL EN RESTAURATION SACORES (432887313)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXIX (821554904)
- 2020-11-25 : L'ACADEMIE BY ELIOR (830734919)
- 2020-11-24 : EGEE SERVICES I (830734786)
- 2020-10-20 : RESAPRO (384545828)
- 2020-10-20 : ELIOR PARTICIPATIONS (380543678)
- 2020-10-20 : ELIOR ACHATS SERVICES (491890166)
- 2020-10-20 : BERCY PARTICIPATIONS (410623391)
- 2020-10-08 : EGEE VENTURE (750433765)
- 2020-10-06 : C 2 L (380042994)
- 2020-10-06 : SOCIETE DE RESTAURATION DE NOISY LE GRAND (491933883)
- 2020-10-06 : BERCY SERVICES I - BSI (413900648)
- 2020-10-06 : ELIOR TRESORERIE (484355797)
- 2020-10-06 : ELEAT SOLUTIONS (829594134)
- 2020-06-22 : ASI GROUPE (884471376)
- 2020-06-18 : Alinghi 1 (853216372)
- deloitte & associes, :
- 2021-01-15 : ANSAMBLE INVESTISSEMENTS (524959905)
- 2020-11-26 : SERVICES ET SANTE (348415506)
- 2020-11-25 : Centre d'Expertises ELIOR RC France (830735056)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXVII (820172062)
- 2020-11-25 : SOCIETE D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL EN RESTAURATION SACORES (432887313)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXIX (821554904)
- 2020-11-25 : L'ACADEMIE BY ELIOR (830734919)
- 2020-11-24 : EGEE SERVICES I (830734786)
- 2020-10-20 : RESAPRO (384545828)
- 2020-10-20 : ELIOR PARTICIPATIONS (380543678)
- 2020-10-20 : ELIOR ACHATS SERVICES (491890166)
- 2020-10-20 : BERCY PARTICIPATIONS (410623391)
- 2020-10-08 : EGEE VENTURE (750433765)
- 2020-10-06 : C 2 L (380042994)
- 2020-10-06 : SOCIETE DE RESTAURATION DE NOISY LE GRAND (491933883)
- 2020-10-06 : BERCY SERVICES I - BSI (413900648)
- 2020-10-06 : ELIOR TRESORERIE (484355797)
- 2020-10-06 : ELEAT SOLUTIONS (829594134)
- 2020-06-22 : ASI GROUPE (884471376)
- 2020-06-18 : Alinghi 1 (853216372)
- ernst and young audit, :
- 2017-10-22 : SEVELIND (388561110)
- 2014-07-20 : SERCEL (378040497)
- 2009-09-03 : EMI MUSIC FRANCE (542103569)
- 2009-03-06 : ERIMA FRANCE (404194839)
- 2008-02-15 : EPIC VAL HAINAUT HABITAT (348994393)
- pricewaterhousecoopers audit, :
- 2020-12-26 : GSR SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (301499620)
- 2020-12-26 : RESTAURANTS ET SITES (349812867)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-11 : ACTIMOS (508690765)
- 2020-08-05 : RESA EVENTS (887830727)
- 2019-05-28 : ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE ( I.F.M.S) (333676039)
- 2019-01-09 : AKANEA AGRO SOFTWARE (804690451)
- 2019-01-09 : Akanea Développement Groupe (791960644)
- 2018-08-01 : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (841611866)
- 2018-01-10 : MAINTENANCE ASCENSEURS TROTTOIRS ESCALIERS MECANIQUES (788503084)
- 2017-12-13 : TECHNIP EUROCASH (428574248)
- 2017-12-08 : HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING FRANCE (537706574)
- 2017-12-01 : TATA STEEL MAUBEUGE SAS (445720295)
- 2017-11-28 : MAGNESITA REFRACTORIES (388316663)
- 2017-11-28 : LWB Refractories Holding France SAS (481120665)
- 2017-11-23 : BIOMEDIQUAL UNILABS (407493741)
- 2017-11-21 : SOCIETE N.T. TRANSMISSIONS (306798158)
- 2017-11-16 : BROADSOFT SAS (483788725)
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-11-07 : MYRRA (552086274)
- sellier, patrick :
- 2008-06-10 : SIMI (449327121)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TRANSPORTS DE LA BRIERE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TRANSPORTS DE LA BRIERE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 005780390 00034 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1957-01-01 : mardi 01 janvier 1957 |
Activité principale de l'unité légale | 49.39A : Transports routiers réguliers de voyageurs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports terrestres et transport par conduites |
Division | Autres transports terrestres de voyageurs |
Activite | Transports routiers réguliers de voyageurs |
Synonyme | car, navette, ramassage scolaire, société de transport routier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TRANSPORTS DE LA BRIERE- CO
2019 | 1 781 759.00 | 942 917.00 |
2018 | 838 841.00 | 1 115 398.00 |
2019 | 92 000.00 |
2018 | 92 000.00 |
2019 | -57 950.00 |
2018 | -145 070.00 |
2019 | 942 917.00 |
2018 | 1 115 398.00 |
2019 | 2 459 618.00 |
2018 | 2 529 221.00 |
2019 | -111 753.00 |
2018 | -184 196.00 |
2019 | -57 950.00 |
2018 | -145 070.00 |
2019 | 476 586.00 |
2018 | 476 586.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TRANSPORTS DE LA BRIERE- jeudi 28 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080153 publié le 28/08/2008Annonce n° 457 N° RCS : 005780390 - Dénomination : TRANSPORTS DE LA BRIERE transports - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 92000.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et directeur : PACREAU Jacky Valéry Yves LucienAdministrateur : TRANSPORTS ET TOURISME DE L'OUEST. Administrateur : MAQUIGNEAU Jean-Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST AND YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : HONTARREDE Philippe. - Modification : Changement dans la direction
- vendredi 12 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 21 août 2009: Depot des comptes
- mardi 12 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100198 publié le 12/10/2010Annonce n° 599 N° RCS : 005780390 - Dénomination : TRANSPORTS DE LA BRIERE transports - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 92000.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : PACREAU Jacky Valéry Yves Lucien Administrateur : KEOLIS ATLANTIQUE, représenté par M GILLOUX Patrick Administrateur : MAQUIGNEAU Jean-Pierre Commissaire aux comptes titulaire : ERNST AND YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : HONTARREDE Philippe - Modification : Changement de représentant permanent
- jeudi 28 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 19 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 27 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120144 publié le 27/07/2012Annonce n° 864 N° RCS : 005780390 - Dénomination : TRANSPORTS DE LA BRIERE - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 92000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST AND YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Hontarrede, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 08 octobre 2012: Depot des comptes
- mercredi 19 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120245 publié le 19/12/2012Annonce n° 1120 N° RCS : 005780390 - Dénomination : TRANSPORTS DE LA BRIERE - forme juridique : Société anonyme - capital : 92000 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration et directeur général Pacreau, Jacky Valéry Yves Lucien, nomination du Président du conseil d'administration et directeur général : Bouyer, Christian, modification de l'Administrateur KEOLIS ATLANTIQUE représenté par KERSUAL Charles Adresse : 25 rue Camille Saint Saens 35235 Thourigné Fouillard - Modification : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
- mercredi 30 octobre 2013: Depot des comptes
- dimanche 21 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140181 publié le 21/09/2014Annonce n° 677 N° RCS : 005780390 - Dénomination : TRANSPORTS DE LA BRIERE - forme juridique : Société anonyme - capital : 92000 EUR - Administration : Administrateur partant : Maquigneau, Jean-Pierre, nomination de l'Administrateur : Sellier, Patrick - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 29 septembre 2014: Depot des comptes
- samedi 22 août 2015: Depot des comptes
- mardi 13 décembre 2016: Depot des comptes
- dimanche 18 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160246 publié le 18/12/2016Annonce n° 466 N° RCS : 005780390 - Dénomination : TRANSPORTS DE LA BRIERE - forme juridique : Société anonyme - capital : 92000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
- samedi 16 septembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 17 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170178 publié le 17/09/2017Annonce n° 631 N° RCS : 005780390 - Dénomination : TRANSPORTS DE LA BRIERE - forme juridique : Société anonyme - capital : 92000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 13 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180174 publié le 13/09/2018Annonce n° 1024 N° RCS : 005780390 - Dénomination : TRANSPORTS DE LA BRIERE - forme juridique : Société anonyme - capital : 92000 EUR - Administration : Administrateur partant : Sellier, Patrick ; nomination de l'Administrateur : Audouin, Pierre Jean-Claude - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 07 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TRANSPORTS DE LA BRIERE- mardi 25 octobre 2016 : Fermé
7 RUE PIERRE VERGNIAUD 44600 SAINT-NAZAIRE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RUE DE LA BRIERE 44410 LA CHAPELLE-DES-MARAIS - mardi 25 octobre 2016 : Ouvert
4 BD BOUGAINVILLE 44600 SAINT-NAZAIRE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TRANSPORTS DE LA BRIERE- CLAUDION GERMAINE : LD RICHEPLAINE 97180 SAINTE-ANNE
- DENON FRANTZ : LD RAVINE CHAUDE 97129 LAMENTIN
- DRANE GEORGES : 95 LOT LES HIBISCUS 97232 LE LAMENTIN
- MABRIER PHILIPPE : 62 AV DES BONHOMMES 95290 L'ISLE ADAM
- TROCELLIER PIERRE : TOUPAIROU 15100 VEDRINES-SAINT-LOUP
- VAYSETTE CLAUDINE : PRUNHAC 12430 AYSSENES
- ALICK ZUNEVE : 2571 RTE DE MONTABO 97300 CAYENNE
- ASSO DES FAMILLES : 42210 SAINT-CYR-LES-VIGNES
- CARLTON ELYSEE : 6 RUE ALICE MILLIAT 94110 ARCUEIL
- CARS STEPA J. NOIRTIN : 73 RUE DE LA VERRERIE 60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
- FLIXBUS PORTUGAL UNIPESSOAL LDA : AVENIDA DA LIBERDADE N 36 6
- S.T.A.C. SOCIETA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI : VIA ROMA 191
- STEAT SPA : VIA GIOVANNI DA PALESTRINA 63
- TRANSDEV LITTORAL NORD : 251 AV HENRI RAVISSE 62730 MARCK
- VEN'DHI : 8 RUE PAUL BEAUPERE 44300 NANTES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TRANSPORTS DE LA BRIERE- AUBERT NICOLE : 1 PL FRANCOIS BLANCHO 44600 SAINT-NAZAIRE
- GEDDES ANDREW : 18 RUE EMILE LITTRE 44600 SAINT-NAZAIRE
- GODINEAU MANUEL : 18 RUE DE LA GUYANE 44600 SAINT-NAZAIRE
- HUARD ELODIE : 74 RUE ROGER SALENGRO 44600 SAINT-NAZAIRE
- SECHER VERONIQUE : 9 RUE PIERRE MENDES FRANCE 44600 SAINT-NAZAIRE
- FIBRE HABITAT : 52 RUE MARC SANGNIER 44600 SAINT-NAZAIRE
- GESTION.COM : 63 AV DE LA REPUBLIQUE 44600 SAINT-NAZAIRE
- LA GAULE NAZAIRIENNE : 84 RTE DES QUEBRAIS 44600 SAINT-NAZAIRE
- LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LOIRE ATLANTIQUE : 12 RUE LOUISE MICHEL 44600 SAINT-NAZAIRE
- LOVE AND PEACE : 26 RUE JULIE DAUBIE 44600 SAINT-NAZAIRE
- MS SAINT NAZAIRE : 1 RUE JACQUES DAGUERRE 44600 SAINT-NAZAIRE
- SARL POUTIER : 34 BD DE L UNIVERSITE 44600 SAINT-NAZAIRE
- SCI ARNO : 6 RUE D ANJOU 44600 SAINT-NAZAIRE
- SCI MASSON DELLIERE : 50 RUE PITRE GRENAPIN 44600 SAINT-NAZAIRE
- SCM DES PROFESSIONNELS DE SANTE DU 51 RUE D'ANJOU : 51 RUE D ANJOU 44600 SAINT-NAZAIRE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TRANSPORTS DE LA BRIERERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives