SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST
Présentation générale de SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST est situé au LA GARE 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 01 janvier 1970 et qui est immatriculée sous le numéro 007080021 au greffe de NANTES
Elle emploie avec 500 à 999 salariés et l'entreprise appartient au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA coopérative de commerçants-détaillants à conseil d'administration au capital de 5 694 198,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.17A ( Centrales d'achat alimentaires)
L'activité déclarée au greffe est : Centrales d'achat alimentaires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.17A (Centrales d'achat alimentaires), les activités sont :
Chiffre d’affaire
SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 1 629 384 032.00 € pour un résultat de 2 084 474.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 500 à 999 salariés
Greffe
SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont 2BIS QU FRANCOIS MITTERRAND 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 0240410200 aux horaires suivants : 9h à 12h/13h à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR82007080021
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST de part son activité de 46.17A ( Centrales d'achat alimentaires) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (81.6% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (7.4% des salariés)
- 01624 : Commerces de gros confiserie chocolaterie (4.1% des salariés)
- 00493 : Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux (2.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- beas
- caillaud, patrick jean joseph marie, nomination de l'
- cosnard, thierry ; nomination de l'
- fillion, stéphane michel yves
- goudy, yann michel joseph ; nomination de l'
- rigaud, bruno guy claude marie
- zammattio, philippe roger joseph
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST
- 2012-07-17 : Administrateur partant : Caillaud, Patrick Jean Joseph Marie, nomination de l'Administrateur : Zammattio, Philippe Roger Joseph
- 2014-09-18 : modification de l'Administrateur Chartier, Pierre François Jean Marie, modification de l'Administrateur Levert, Denis Emilien Augustin, modification de l'Administrateur Jadeau, Yannick Gérard Jacques, nomination de l'Administrateur : Cosnard, Thierry, nomination de l'Administrateur : Kervarrec, Yannick
- 2015-07-26 : modification du Commissaire aux comptes titulaire Izambart, Philippe, modification du Commissaire aux comptes titulaire DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- 2016-09-23 : modification du Vice-président du conseil d'administration Jaud, Hervé, nomination de l'Administrateur judiciaire : Laury, Pierre, Président directeur général partant : Jonchere, Miguel Roland Jean Julien, modification du Président du conseil d'administration et directeur général Kervarrec, Yannick, Vice-président partant : Rigault, Loïc Edmond René, Administrateur partant : Levert, Denis Emilien Augustin, nomination de l'Administrateur : Kreutzer, Philippe, nomination de l'Administrateur : Ploquin, Laurent
- 2016-10-27 : nomination du Directeur général délégué : Jaud, Hervé, modification de l'Administrateur Laury, Pierre
- 2017-09-20 : Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS
- 2018-09-28 : Administrateur partant : Rigaud, Bruno Guy Claude Marie ; Administrateur partant : Cosnard, Thierry ; nomination de l'Administrateur : Goudy, Yann Michel Joseph ; nomination de l'Administrateur : Fillion, Stéphane Michel Yves
Les autres mandats des administrateurs
- beas :
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-28 : MEDI@LYS (481138998)
- 2021-01-28 : Loire-Atlantique Développement - SELA (860800077)
- 2021-01-27 : AUDIKA GROUPE (310612387)
- 2021-01-27 : VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE OUEST-ATLANTIQUE & PACIFIQUE (814572715)
- 2021-01-26 : SOLERA EMEA (814571113)
- 2021-01-26 : SOCIETE GENERALE SCF (479755480)
- 2021-01-24 : BUNGE HOLDINGS FRANCE (443616222)
- 2021-01-22 : ELIOR GROUP (408168003)
- 2021-01-22 : AMADA S.A (662052810)
- 2021-01-22 : HONEYWELL EUROPE SERVICES (311570956)
- 2021-01-22 : SOC 6 (450977749)
- 2021-01-21 : GENEBANQUE (327479069)
- 2021-01-21 : TIGER STORES FRANCE 4 (802464578)
- rigaud, bruno guy claude marie :
- 2012-03-16 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MOTTE (786050385)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST |
Sigle de l'unité légale | SCA OUEST |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 007080021 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5552 SA coopérative de commerçants-détaillants à conseil d'administration |
Date de création de l'unité légale | 1970-01-01 : jeudi 01 janvier 1970 |
Activité principale de l'unité légale | 46.17A : Centrales d'achat alimentaires |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O et l'entreprise appartient au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 41 avec 500 à 999 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Intermédiaires du commerce de gros |
Activite | Centrales d'achat alimentaires |
Synonyme | centrale d'achat, centrale d'achat alimentaire |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST- CO
2020 | 391 273 348.00 | 328 233 999.00 |
2019 | 63 039 349.00 | 309 489 627.00 |
2020 | 5 694 198.00 |
2019 | 5 694 276.00 |
2020 | 266 190.00 |
2019 | 181 074.00 |
2020 | 328 233 999.00 |
2019 | 309 489 627.00 |
2020 | 1 629 384 032.00 |
2019 | 1 520 281 291.00 |
2020 | 2 084 474.00 |
2019 | 2 505 179.00 |
2020 | 266 190.00 |
2019 | 181 074.00 |
2020 | 306 820 223.00 | 6 135 793.00 |
2019 | 284 795 286.00 | 15 889 144.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST- samedi 23 août 2008: Depot des comptes
- lundi 31 août 2009: Depot des comptes
- jeudi 09 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 03 octobre 2011: Depot des comptes
- mardi 17 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120136 publié le 17/07/2012Annonce n° 912 N° RCS : 007080021 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST - forme juridique : S.A. coopérative à capital variable - capital : 16769.39 EUR - Administration : Administrateur partant : Caillaud, Patrick Jean Joseph Marie, nomination de l'Administrateur : Zammattio, Philippe Roger Joseph - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 22 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 09 août 2013: Depot des comptes
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 18 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140179 publié le 18/09/2014Annonce n° 381 N° RCS : 007080021 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : 16769.39 EUR - Administration : modification de l'Administrateur Chartier, Pierre François Jean Marie, modification de l'Administrateur Levert, Denis Emilien Augustin, modification de l'Administrateur Jadeau, Yannick Gérard Jacques, nomination de l'Administrateur : Cosnard, Thierry, nomination de l'Administrateur : Kervarrec, Yannick - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 26 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150141 publié le 26/07/2015Annonce n° 224 N° RCS : 007080021 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : 16769.39 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire Izambart, Philippe, modification du Commissaire aux comptes titulaire DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 04 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 22 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 23 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160187 publié le 23/09/2016Annonce n° 2154 N° RCS : 007080021 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : 16769.39 EUR - Administration : modification du Vice-président du conseil d'administration Jaud, Hervé, nomination de l'Administrateur judiciaire : Laury, Pierre, Président directeur général partant : Jonchere, Miguel Roland Jean Julien, modification du Président du conseil d'administration et directeur général Kervarrec, Yannick, Vice-président partant : Rigault, Loïc Edmond René, Administrateur partant : Levert, Denis Emilien Augustin, nomination de l'Administrateur : Kreutzer, Philippe, nomination de l'Administrateur : Ploquin, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 27 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160211 publié le 27/10/2016Annonce n° 519 N° RCS : 007080021 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : 16769.39 EUR - Administration : nomination du Directeur général délégué : Jaud, Hervé, modification de l'Administrateur Laury, Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 07 juillet 2017: Depot des comptes
- mercredi 20 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170180 publié le 20/09/2017Annonce n° 550 N° RCS : 007080021 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : 16769.39 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 24 juin 2018: Depot des comptes
- vendredi 28 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180185 publié le 28/09/2018Annonce n° 874 N° RCS : 007080021 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : 16769.39 EUR - Administration : Administrateur partant : Rigaud, Bruno Guy Claude Marie ; Administrateur partant : Cosnard, Thierry ; nomination de l'Administrateur : Goudy, Yann Michel Joseph ; nomination de l'Administrateur : Fillion, Stéphane Michel Yves - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 02 juillet 2019: Depot des comptes
- dimanche 04 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LE LIEVREAU 44260 MALVILLE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LA GARE 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST- AMICALE PERSONNEL CENTRE HOSPITALIER : 25 RUE PIERRE DE THEILLEY 95500 GONESSE
- CENTRALE DES SALAISONS : BODIN 41300 SOUESMES
- CLUB ACHATS RESTAURATION : 19 PL MARECHAL LYAUTEY 69006 LYON 6EME
- E.A.V. : 21 RUE PRINCIPALE 57200 WOELFLING-LES-SARREGUEMINES
- ELWALIDA : 45 RUE PAUL BERT 92800 PUTEAUX
- FEED GOURMET MARKET : 103 BD MACDONALD 75019 PARIS 19
- GROUPE 20 : RUE DES MARES JULIENNES 91380 CHILLY-MAZARIN
- IMPEX : 48 RUE DE LA REPUBLIQUE 93200 SAINT-DENIS
- LA CENTRALE : 45 IMP EMERI 13510 EGUILLES
- PARADISE FRUITS & VEG : 3 BD SAINT FRANCOIS 97400 SAINT-DENIS
- SHILLINGFORD HOLDING : COREIL 97125 BOUILLANTE
- SOC COOPERATIVE BOULANGERS-PATISSIERS : 1 AV DE FRANCE 68310 WITTELSHEIM
- SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES : 6 RUE DU MARAIS 38280 VILLETTE D'ANTHON
- SOFR'APPRO : 15 RUE VALENTIN PRIVE 89300 JOIGNY
- VALLEE GOURMANDE : PL DU MAIL 26230 GRIGNAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST- BRISSON ANTHONY : 10 RUE DE LA CHAUSSEE 44360 CORDEMAIS
- EON HERVE : BOIS DES TANNIERES 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
- LABOUR BARBARA : 2 RUE GEORGES CLEMENCEAU 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
- LHERIAU LISE : 12 RUE DU PRE AUX MOINES 44360 CORDEMAIS
- LOUIS PATRICIA : 2 IMP DU CLOS DES VIGNES 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
- PICHON FABRICE : 1 ALL AUGUSTE RENOIR 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
- AGOMO SERVICES : ZA DE LA BILIAIS DENIAUD 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
- ATLANTIQUE PLASTIQUE COMPOSITE : 7 RUE LOUIS DELAGE 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
- BEDELEC : 6 AV DE LA BLANDINAIS 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
- DOMESTIS : 1 RUE MARIUS BERLIET 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
- H & J : 4 IMP DES JAGUENETS - LA GUITTONNAIS 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
- MARCEL ET JOSEPHINE : 6 RUE DU MARAIS 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
- SCI COULON : 11 PL DE L EGLISE 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
- TRANSPORT DE PIANOS LEAUTE : 4 RUE DE NANTES 44360 LE TEMPLE-DE-BRETAGNE
- XISTHEO : 42 LA FOLAINE 44360 CORDEMAIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUESTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives