J. KALPAC & CIE
Présentation générale de J. KALPAC & CIE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société J. KALPAC & CIE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société J. KALPAC & CIE est situé au 43 BD BLANCARDE 13004 MARSEILLE 4
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1973 et qui est immatriculée sous le numéro 073800823 au greffe de MARSEILLE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 158 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.20Z ( Activités comptables)
L'activité déclarée au greffe est : Activités comptables
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.20Z (Activités comptables), les activités sont :
- - l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- - l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- - l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- - l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- - les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais exclus
- - le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- - le recouvrement de factures (cf82.91Z)
- - les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
Chiffre d’affaire
J. KALPAC & CIE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 1 092.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
J. KALPAC & CIE est du ressort du greffe de MARSEILLE dont les coordonnées postales sont 2 RUE EMILE POLLAK 13291 MARSEILLE CEDEX 06
Le greffe peut être appelé au 0491547040 aux horaires suivants : - du lundi au Jeudi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr
TVA intracommunautaire
Si J. KALPAC & CIE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR78073800823
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à J. KALPAC & CIE de part son activité de 69.20Z ( Activités comptables) sont :
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (85.8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.9% des salariés)
- 01237 : Centres de gestion agréés (1.2% des salariés)
- 02316 : Centres de gestion agréés et habilités (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société J. KALPAC & CIE
- 2011-01-06 : Président : KALPAC Thierry en fonction le 12 Janvier 2007 Directeur général : KALPAC Christel en fonction le 12 Janvier 2007
- 2011-02-18 : Président : KALPAC Thierry en fonction le 12 Janvier 2007 Directeur général : KALPAC Christel modification le 05 Janvier 2011 Commissaire aux comptes titulaire : MARIA Claude en fonction le 10 Février 2011 Commissaire aux comptes suppléant : MARIA Jacques en fonction le 10 Février 2011
- 2012-09-06 : Président : KALPAC Thierry en fonction le 12 Janvier 2007 Directeur général : KALPAC Christel modification le 05 Janvier 2011
- 2016-08-24 : Directeur général : KALPAC Thierry en fonction le 19 Août 2016 Président : KALPAC Christel en fonction le 19 Août 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société J. KALPAC & CIE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | J. KALPAC & CIE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 073800823 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1973-01-01 : lundi 01 janvier 1973 |
Activité principale de l'unité légale | 69.20Z : Activités comptables |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités comptables |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de J. KALPAC & CIE- CO
2019 | 1 201 812.00 | 894 149.00 |
2018 | 307 663.00 |
2019 | 158 000.00 |
2018 |
2019 | 1 092.00 |
2018 |
2019 | 894 149.00 |
2018 |
2019 | 174 538.00 | 1 276.00 |
2018 | 173 262.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société J. KALPAC & CIE- vendredi 14 novembre 2008: Depot des comptes
- samedi 18 juillet 2009: Depot des comptes
- mardi 07 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 06 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110004 publié le 06/01/2011Annonce n° 119 N° RCS : 073800823 - Dénomination : J KALPAC ET COMPAGNIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : KALPAC Thierry en fonction le 12 Janvier 2007 Directeur général : KALPAC Christel en fonction le 12 Janvier 2007 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 18 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110035 publié le 18/02/2011Annonce n° 168 N° RCS : 073800823 - Dénomination : J KALPAC ET COMPAGNIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : KALPAC Thierry en fonction le 12 Janvier 2007 Directeur général : KALPAC Christel modification le 05 Janvier 2011 Commissaire aux comptes titulaire : MARIA Claude en fonction le 10 Février 2011 Commissaire aux comptes suppléant : MARIA Jacques en fonction le 10 Février 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 18 octobre 2011: Depot des comptes
- jeudi 06 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120172 publié le 06/09/2012Annonce n° 42 N° RCS : 073800823 - Dénomination : J KALPAC ET COMPAGNIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : KALPAC Thierry en fonction le 12 Janvier 2007 Directeur général : KALPAC Christel modification le 05 Janvier 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 17 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 20 janvier 2014: Depot des comptes
- jeudi 03 juillet 2014: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 27 N° RCS : 073800823 - Dénomination : J KALPAC ET COMPAGNIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce. - Origine :
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- mardi 11 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140217 publié le 11/11/2014Annonce n° 207 N° RCS : 073800823 - Dénomination : J KALPAC ET COMPAGNIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 158000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital. Modification du nom commercial. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SOFILIM Forme juridique SAS Siège social 1 RUE DES FRERES REMONDIN 13500 MARTIGUES Rcs RCS AIX 061 800 744.
- lundi 24 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 17 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 24 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160165 publié le 24/08/2016Annonce n° 350 N° RCS : 073800823 - Dénomination : J KALPAC ET COMPAGNIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : KALPAC Thierry en fonction le 19 Août 2016 Président : KALPAC Christel en fonction le 19 Août 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 01 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190043 publié le 01/03/2019Annonce n° 439 N° RCS : 073800823 - Dénomination : J KALPAC ET COMPAGNIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom commercial.
- mardi 27 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société J. KALPAC & CIE- mardi 01 janvier 2019 : Ouvert
43 BD BLANCARDE 13004 MARSEILLE 4 - dimanche 31 janvier 2016 : Ouvert
1 RUE DES 3 FRERES REMONDIN 13500 MARTIGUES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société J. KALPAC & CIE- BACHOUCHI BELKACEM : 22 RUE SEBASTIEN MERCIER 75015 PARIS 15
- BEGOUT CHRISTIAN : 1 RUE DU CHAMP DE FOIRE 30300 BEAUCAIRE
- D'OLIVEIRA PASCAL : 35 AV DE LA FORET 33320 EYSINES
- FERRAGUT MARIE : 689 ALLEE D'AOUCE 40230 BENESSE-MAREMNE
- A2D : 22 RUE DES CHAZOTS 63170 AUBIERE
- ALBO CONSEILS : 37 RUE CLEMENT ADER 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
- AUDIT EXPERTISE COMPTABLE 47 : 26 RUE VICTOR MICHAUT 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
- BSF - DANIEL RODRIGUES : 59 RTE DE LATRESNE 33270 BOULIAC
- CABINET BARY ET ASSOCIES : 17 RUE DE L UNIVERSITE 93160 NOISY-LE-GRAND
- CABINET CAU : 109 AV DE LESPINET 31400 TOULOUSE
- CT EXPERT : 2 RUE EUGENE POTTIER 78190 TRAPPES
- HERESS ASSOCIES : 17 QUAI JOSEPH GILLET 69004 LYON 4EME
- LESAINE CASTELEYN LECROCQ : 36 AV DES BAINS 59140 DUNKERQUE
- ORGANISME MIXTE DE GESTION AGREE LOT AVEYRON : 5 BD DU 122 EME RI 12000 RODEZ
- RM PARTNERS : 61 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société J. KALPAC & CIE- BENHAMIDA MOHAMED : 21 RUE MARECHAL FAYOLLE 13004 MARSEILLE 4
- BENTAHAR MOHAMED AMINE : 3 SQ HOPKINSON 13004 MARSEILLE 4
- GRAMMATICO JESSICA : 7 AV DES CHUTES LAVIE 13004 MARSEILLE 4
- GURGAN TEOMAN : 90 BD CAMILLE FLAMMARION 13004 MARSEILLE 4
- KLEIN CAMILLE-MATHILDE : 7 RUE SAINT VINCENT DE PAUL 13004 MARSEILLE 4
- MASSON EMMANUEL : 49 IMP CROIX DE REGNIER 13004 MARSEILLE 4
- ROMANELLI ANTHONY : 36 RUE BENEDIT 13004 MARSEILLE 4
- ASSOCIATION DIPIKA BKS IXENGAR : 19 PL SEBASTOPOL 13004 MARSEILLE 4
- AZUR DEMENAGEMENT SERVICE : 125 BD CAMILLE FLAMMARION 13004 MARSEILLE 4
- FEDERATION FRANC.FETES SPECTACLES HISTOR : 15 IMP CROIX DE REGNIER 13004 MARSEILLE 4
- SARL DYNATECH PACA : 23 RUE TROIS FRERES CARASSO 13004 MARSEILLE 4
- SARL VERAND'ALU : 72 BD DE LA LIBERATION 13004 MARSEILLE 4
- SCI DU CHEMIN DE FER : 59 BD LOUIS BOTINELLY 13004 MARSEILLE 4
- STIM : 12 BD PARDIGON 13004 MARSEILLE 4
- TSL : 10 PL SEBASTOPOL 13004 MARSEILLE 4
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société J. KALPAC & CIERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives