FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE
Présentation générale de FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE est situé au 17 RUE BANNIER 45000 ORLEANS
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1973 et qui est immatriculée sous le numéro 087271227 au greffe de ORLEANS
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 600 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.31Z ( Agences immobilières)
L'activité déclarée au greffe est : Agences immobilières
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.31Z (Agences immobilières), les activités sont :
- - Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- - l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- - la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
- - les activités des agents fiduciaires en immobilier
- - les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
Mais exclus
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
- - les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
Chiffre d’affaire
FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 3 340 976.00 € pour un résultat de 170 861.00 € grace à 0 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE est du ressort du greffe de ORLEANS dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE LA BRETONNERIE 45010 ORLEANS CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0238780707 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-orleans.fr
TVA intracommunautaire
Si FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR23087271227
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE de part son activité de 68.31Z ( Agences immobilières) sont :
- 01527 : Immobilier (94.4% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- beas
- deloitte et associes
- deloitte touche tohmatsu - audit (sa).
- garbe christian.
- hlb sofideec (sa) représenté par alibay christian.
- laouar, sofiane
- maignant, didier,
- renard jean-françois
- renard, jean-francois
- renard, jean-francois,
- tortorici bruno
- tortorici, bruno,
Les modifications survenues dans l'administration de la société FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE
- 2009-04-24 : Président : GARBE Christian. Commissaire aux comptes titulaire : HLB SOFIDEEC (SA) représenté par ALIBAY Christian. Commissaire aux comptes suppléant : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDIT (SA).
- 2012-03-11 : Président : GARBE Christian Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- 2013-04-09 : Président : RENARD Jean-François Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- 2013-07-16 : Président : TORTORICI Bruno Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- 2015-10-15 : Président partant : Tortorici, Bruno, nomination du Président : Renard, Jean-Francois
- 2016-01-21 : Président partant : Renard, Jean-Francois, nomination du Président : Maignant, Didier, nomination du Directeur général : Laouar, Sofiane
Les autres mandats des administrateurs
- beas :
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-28 : MEDI@LYS (481138998)
- 2021-01-28 : Loire-Atlantique Développement - SELA (860800077)
- 2021-01-27 : AUDIKA GROUPE (310612387)
- 2021-01-27 : VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE OUEST-ATLANTIQUE & PACIFIQUE (814572715)
- 2021-01-26 : SOCIETE GENERALE SCF (479755480)
- 2021-01-26 : SOLERA EMEA (814571113)
- 2021-01-24 : BUNGE HOLDINGS FRANCE (443616222)
- 2021-01-22 : ELIOR GROUP (408168003)
- 2021-01-22 : AMADA S.A (662052810)
- 2021-01-22 : HONEYWELL EUROPE SERVICES (311570956)
- 2021-01-22 : SOC 6 (450977749)
- 2021-01-21 : INTERMEC SCANNER TECHNOLOGY CENTER (344887013)
- 2021-01-21 : GENEBANQUE (327479069)
- deloitte et associes :
- 2021-01-19 : ARKEA PUBLIC SECTOR SCF (440180842)
- 2021-01-17 : SDEL LUMIERE (478890486)
- 2021-01-15 : FONCIA MARNE LA VALLEE (317064285)
- 2021-01-10 : HOLDING ILE-DE-FRANCE (842779662)
- 2021-01-05 : Digital Media Shopper (538509282)
- 2020-12-26 : VAL DE LOIRE GRANULATS (379179450)
- 2020-12-22 : Onyx Holding France SAS (809089493)
- 2020-12-13 : BAYONNE MANUTENTION (379519788)
- 2020-12-10 : STARGIME (332947662)
- 2020-12-10 : STAR MAN FRANCE (732016076)
- 2020-12-08 : SODIDOUAI (520323668)
- 2020-12-03 : STAR FINANCE SERVICES (433841707)
- 2020-12-01 : HACARE (533511820)
- 2020-11-24 : CTS EVENTIM FRANCE (483341103)
- 2020-11-19 : FONCIERE CHENELET (515161248)
- 2020-11-17 : R (502207079)
- 2020-11-03 : SOLVAY OPERATIONS FRANCE (414574053)
- 2020-10-31 : CHAULDING (751393364)
- 2020-10-29 : HONEYWELL FINCO FRANCE (509574919)
- 2020-10-27 : CNN MCO (484324660)
- deloitte touche tohmatsu - audit (sa). :
- 2009-01-27 : VAN ROBAEYS FRERES (075550731)
- 2008-05-02 : PITHIVIERS DISTRIBUTION (333904415)
- garbe christian. :
- 2009-04-24 : FONCIA CUILLE (348912965)
- laouar, sofiane :
- 2016-02-21 : FONCIA TRANSACTION ATLANTIQUE VENDEE (344496278)
- renard, jean-francois :
- 2020-04-16 : CABINET BROSSET (714801099)
- 2019-09-10 : CITYA NATIVE CHARLEVILLE-MEZIERES (853753556)
- 2019-09-04 : CITYA NATIVE CHATEAU-THIERRY (853576981)
- 2019-03-14 : CITYA BELVIA VALENCIENNES (812500312)
- 2015-11-13 : FONCIA TRANSACTION LOIRE ATLANTIQUE (344496278)
- 2015-03-11 : FONCIA LOIRE ATLANTIQUE (338553696)
- renard, jean-francois, :
- 2015-10-28 : Foncia Centre Loire (479921439)
- 2015-03-11 : FONCIA TRANSACTION LOIRE ATLANTIQUE (344496278)
- 2014-01-28 : FONCIA TRANSACTION LOCATION TOURAINE (440752392)
- tortorici bruno :
- 2017-09-08 : CABINET CENTRAL R. & F. SELVA (596720029)
- 2013-07-16 : FONCIA BARBIER CUILLE (348912965)
- 2009-09-10 : SOCIETE ORLEANAISE DE GESTION D'IMMEUBLES (086680022)
- 2008-03-04 : TORTORICI BRUNO (503817256)
- tortorici, bruno, :
- 2016-07-25 : SCI SPERANZA (821690229)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 087271227 00040 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1973-01-01 : lundi 01 janvier 1973 |
Activité principale de l'unité légale | 68.31Z : Agences immobilières |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Agences immobilières |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE- CO
2016 | 4 265 373.00 | 3 922 422.00 |
2015 | 342 950.00 | 3 868 639.00 |
2016 | 600 000.00 |
2015 | 600 000.00 |
2016 | 171 257.00 |
2015 | -288 574.00 |
2016 | 3 601 776.00 |
2015 | 3 016 851.00 |
2016 | 3 340 976.00 | 3 340 976.00 |
2015 | 1 626 662.00 |
2016 | 170 861.00 |
2015 | -290 040.00 |
2016 | 171 257.00 |
2015 | -288 574.00 |
2016 | 1 239 142.00 |
2015 | 1 239 142.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE- mardi 22 avril 2008: Depot des comptes
- mardi 22 avril 2008: Depot des comptes
- mardi 22 avril 2008: Depot des comptes
- mardi 22 avril 2008: Depot des comptes
- mardi 25 novembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 24 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090080 publié le 24/04/2009Annonce n° 611 N° RCS : 087271227 - Dénomination : FONCIA BARBIER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GARBE Christian. Commissaire aux comptes titulaire : HLB SOFIDEEC (SA) représenté par ALIBAY Christian. Commissaire aux comptes suppléant : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDIT (SA). - Modification : Modification survenue sur l'administration
- vendredi 04 décembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 02 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 17 octobre 2011: Depot des comptes
- mercredi 02 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110213 publié le 02/11/2011Annonce n° 1331 N° RCS : 087271227 - Dénomination : FTL VAL DE LOIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur la dénomination
- mercredi 07 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110236 publié le 07/12/2011Annonce n° 1916 N° RCS : 087271227 - Dénomination : FTL VAL DE LOIRE Gestion de biens et transactions immobilières extension aux activités de holding et de conseil en immobilier activités de holding et conseil en immobilier - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Mise en location-gérance d'une branche d'activité
- dimanche 11 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120050 publié le 11/03/2012Annonce n° 861 N° RCS : 087271227 - Dénomination : FTL VAL DE LOIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GARBE Christian Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - Modification : Modification survenue sur l'administration
- lundi 19 mars 2012: Depot des comptes
- mercredi 05 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 09 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130069 publié le 09/04/2013Annonce n° 859 N° RCS : 087271227 - Dénomination : FTL VAL DE LOIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : RENARD Jean-François Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - Modification : Modification survenue sur l'administration
- mardi 16 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130135 publié le 16/07/2013Annonce n° 454 N° RCS : 087271227 - Dénomination : FTL VAL DE LOIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TORTORICI Bruno Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - Modification : Modification survenue sur l'administration
- mardi 27 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 13 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140154 publié le 13/08/2014Annonce n° 1122 N° RCS : 087271227 - Dénomination : FTL LOIRET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 600000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'adresse de l'établissement
- mercredi 10 septembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 15 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150198 publié le 15/10/2015Annonce n° 459 N° RCS : 087271227 - Dénomination : FTL LOIRET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 600000 EUR - Administration : Président partant : Tortorici, Bruno, nomination du Président : Renard, Jean-Francois - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 17 octobre 2015: Depot des comptes
- jeudi 21 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160014 publié le 21/01/2016Annonce n° 797 N° RCS : 087271227 - Dénomination : FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 600000 EUR - Administration : Président partant : Renard, Jean-Francois, nomination du Président : Maignant, Didier, nomination du Directeur général : Laouar, Sofiane - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'administration
- jeudi 22 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 14 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180217 publié le 14/11/2018Annonce n° 563 N° RCS : 087271227 - Dénomination : FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 600000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur Observation: Décision de l'associé unique en date du 22 mai 2018 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique FONCIA TRANSACTION FRANCE (503 698 664 RCS NANTERRE
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE- dimanche 25 décembre 1994 : Fermé
2 RUE BANNIER 45000 ORLEANS - dimanche 31 décembre 2000 : Fermé
7 RUE VICTOR HUGO 45500 GIEN - lundi 02 juillet 2018 : FONCIA Fermé
1 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS - lundi 02 juillet 2018 : FONCIA Fermé
17 RUE BANNIER 45000 ORLEANS - mercredi 31 janvier 2001 : INFORMATION LOGEMENT CENTRE DE LOCATIONS Fermé
19 RUE BANNIER 45000 ORLEANS - lundi 31 décembre 2012 : Fermé
129 RUE ST MARCEAU 45100 ORLEANS - lundi 31 décembre 2012 : Fermé
138 AV DU CAPITAINE JEAN 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE - lundi 02 juillet 2018 : FONCIA Fermé
298 RUE MARCEL BELOT 45160 OLIVET - lundi 02 juillet 2018 : FONCIA Fermé
5 RUE VICTOR HUGO 45500 GIEN - lundi 02 juillet 2018 : FONCIA Fermé
25 AV DAUPHINE 45100 ORLEANS - vendredi 01 janvier 2016 : Fermé
141 RUE CONSTANT RAGOT 41110 SAINT-AIGNAN - lundi 02 juillet 2018 : Fermé
14 PL SAINT MARTIN 41100 VENDOME - lundi 02 juillet 2018 : Fermé
14 RUE PORTE COTE 41000 BLOIS - lundi 02 juillet 2018 : Fermé
4 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 37400 AMBOISE - lundi 02 juillet 2018 : Fermé
128 RUE DE LA REPUBLIQUE 37110 CHATEAU-RENAULT - lundi 02 juillet 2018 : Fermé
1 RUE VICTOR HUGO 37000 TOURS - lundi 02 juillet 2018 : Fermé
32 AV ANDRE MAGINOT 37100 TOURS - lundi 02 juillet 2018 : Fermé
1 RUE COLBERT 37000 TOURS - lundi 02 juillet 2018 : Fermé
41 RUE CONSTANT RAGOT 41110 SAINT-AIGNAN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE- BERTE ANTOINE : 49 AV EDOUARD VAILLANT 93500 PANTIN
- BOILEAU DIDIER : 13 CHE DES ROSES 97435 SAINT-PAUL
- DELMAS SEBASTIEN : 105 RUE DE LA PATOUILLERIE 44700 ORVAULT
- GONCALVES COLETTE DE FATIMA : 13 RUE DES TOURTERELLES 54270 ESSEY-LES-NANCY
- GUIGNES SABRINA : 18 RTE DE BORDEAUX 33380 BIGANOS
- LEDERER ISABELLE : 26 AV JEAN JAURES 67100 STRASBOURG
- MAURICE VINCENT : 16 RUE DES BADIAUX 34230 TRESSAN
- PIRAUD LAURA : 7 RTE DE L'ISLAIE 44115 HAUTE-GOULAINE
- SOUBEYRAN SEBASTIEN : 8 CRS GUSTAVE NADAUD 42000 SAINT-ETIENNE
- VOURIOT ANNE LYSE : 410 AV JANVIER PASSERO 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
- AGENCE ATRIUM : PL DES POILUS 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- DOVIMO TRANSACTION : 4 QUAI JEAN MOULIN 69001 LYON 1ER
- HABITAT IDEAL : 93 AV D'ITALIE 75013 PARIS 13
- L'IMMOBILIERE DE DREUX : 1 RUE PARISIS 28100 DREUX
- LESPERANCE : 30 RUE MANUEL 13100 AIX-EN-PROVENCE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRE- BERNARD AMELIE : 17 RUE HENRI DESFORGES 45000 ORLEANS
- BESNARD ADRIEN : 18 QUAI ST LAURENT 45000 ORLEANS
- EUGENE MARIE MICHELLE : 38 RUE HENRI DUNANT 45000 ORLEANS
- GILET CAROLE : 6 VEN DE L ECU BELLEBAT 45000 ORLEANS
- KAETZEL GILBERT : 12 RUE JOUSSELIN 45000 ORLEANS
- LEJEUNE SYLVIE : 44 RUE DU POIRIER 45000 ORLEANS
- MINIERE DOMINIQUE : 7 ALL DU PARC SAINT LAURENT 45000 ORLEANS
- VRIET GREGORY : 6 RUE MAL MAUNOURY 45000 ORLEANS
- ZAABANI JABER : 270 RUE DE BOURGOGNE 45000 ORLEANS
- BOUCHERIE BANNIER VIANDE : 216 RUE DU FAUBOURG BANNIER 45000 ORLEANS
- BOULANGERIE CHATEAU GAILLARD : 42 RUE DU CHATEAU GAILLARD 45000 ORLEANS
- BRIARE PNEUS : 42 QUAI ST LAURENT 45000 ORLEANS
- FILMS PLUS PRODUCTIONS : IMP POURPOINTELLE 45000 ORLEANS
- LA GRANGE : 11 RUE PONSON DU TERRAIL 45000 ORLEANS
- S.C.I DAYANA : 35 RUE DES CHARRETIERS 45000 ORLEANS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FONCIA TRANSACTION VAL DE LOIRERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives