SOISSONS
Présentation générale de SOISSONS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOISSONS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOISSONS est situé au 26 RTE DE TREMBLAY 93420 VILLEPINTE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 1975 et qui est immatriculée sous le numéro 301916532 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 200 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 96.03Z ( Services funéraires)
L'activité déclarée au greffe est : Services funéraires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 96.03Z (Services funéraires), les activités sont :
- - l'entretien de tombes et de mausolées
- - l'inhumation et l'incinération des corps (êtres humains ou animaux) et les activités connexes :
- - la location ou la vente de concessions
- - location de locaux aménagés dans les funérariums
- - préparation des corps pour la sépulture ou l'incinération, embaumement et services fournis par les entreprises de pompes funèbres
- - services d'inhumation et d'incinération
Mais exclus
- - l'aménagement des cimetières (cf81.30Z)
- - les services religieux liés aux funérailles (cf94.91Z)
Chiffre d’affaire
SOISSONS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 107 919.00 € grace à 4 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
SOISSONS est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si SOISSONS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80301916532
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOISSONS de part son activité de 96.03Z ( Services funéraires) sont :
- 00759 : Pompes funèbres (82.1% des salariés)
- 00087 : Industries de carrières et de matériaux ouvriers (6.8% des salariés)
- 00135 : Industries de carrières et de matériaux ETAM (2.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOISSONS
- 2010-10-24 : Président : JEAULT Annie modification le 20 Janvier 2004 Commissaire aux comptes suppléant : HADRYS Jean Claude en fonction le 29 Octobre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : COFIGEC AUDIT en fonction le 13 Octobre 2010
- 2014-08-19 : Président : JEAULT Annie modification le 20 Janvier 2004 Commissaire aux comptes suppléant : HADRYS Jean Claude en fonction le 29 Octobre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : COFIGEC AUDIT en fonction le 13 Octobre 2010 Directeur général : FRESLON Pierre, Georges, Léon en fonction le 08 Août 2014
- 2015-03-19 : Gérant : JEAULT Annie modification le 11 Mars 2015 Gérant : FRESLON Pierre, Georges, Léon modification le 11 Mars 2015 Gérant : GOOSSENS Nicolas, Richard en fonction le 11 Mars 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOISSONS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOISSONS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | SOISSONS FUNERAIRE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 301916532 00049 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1975-01-01 : mercredi 01 janvier 1975 |
Activité principale de l'unité légale | 96.03Z : Services funéraires |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Autres activités de services |
Sous section | Autres services personnels |
Activite | Services funéraires |
Synonyme | pompes funèbres, crématorium, obsèques, inhumation, incinération, funérarium |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOISSONS- CO
2020 | 1 490 586.00 | 1 267 663.00 |
2019 | 222 923.00 | 1 038 375.00 |
2020 | 200 000.00 |
2019 | 200 000.00 |
2020 | 107 919.00 |
2019 | 47 323.00 |
2020 | 1 267 663.00 |
2019 | 1 038 375.00 |
2020 | 395 971.00 | 2 449.00 |
2019 | 355 563.00 | 37 959.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOISSONS- mardi 27 mai 2008: Depot des comptes
- vendredi 31 octobre 2008: Depot des comptes
- mercredi 12 août 2009: Depot des comptes
- dimanche 24 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100207 publié le 24/10/2010Annonce n° 1828 N° RCS : 301916532 - Dénomination : ETABLISSEMENTS SOISSONS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : JEAULT Annie modification le 20 Janvier 2004 Commissaire aux comptes suppléant : HADRYS Jean Claude en fonction le 29 Octobre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : COFIGEC AUDIT en fonction le 13 Octobre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 23 novembre 2010: Depot des comptes
- mardi 04 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 29 octobre 2012: Depot des comptes
- jeudi 29 août 2013: Depot des comptes
- mardi 19 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140157 publié le 19/08/2014Annonce n° 1227 N° RCS : 301916532 - Dénomination : ETABLISSEMENTS SOISSONS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : JEAULT Annie modification le 20 Janvier 2004 Commissaire aux comptes suppléant : HADRYS Jean Claude en fonction le 29 Octobre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : COFIGEC AUDIT en fonction le 13 Octobre 2010 Directeur général : FRESLON Pierre, Georges, Léon en fonction le 08 Août 2014 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 31 octobre 2014: Depot des comptes
- jeudi 19 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150055 publié le 19/03/2015Annonce n° 1412 N° RCS : 301916532 - Dénomination : SOISSONS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : JEAULT Annie modification le 11 Mars 2015 Gérant : FRESLON Pierre, Georges, Léon modification le 11 Mars 2015 Gérant : GOOSSENS Nicolas, Richard en fonction le 11 Mars 2015 - Modification : Modification de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mercredi 16 septembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 octobre 2016: Depot des comptes
- mercredi 25 octobre 2017: Depot des comptes
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- mardi 30 juillet 2019: Depot des comptes
- mercredi 02 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOISSONS- jeudi 01 janvier 2015 : ROC-ECLERC Ouvert
RTE DE VILLEVAUDE 77270 VILLEPARISIS - samedi 31 décembre 2005 : Fermé
32 AV DU GENERAL LECLERC 93270 SEVRAN - jeudi 01 janvier 2015 : ROC-ECLERC Ouvert
26 RTE DE TREMBLAY 93420 VILLEPINTE - vendredi 25 décembre 1998 : Fermé
RTE DE TREMBLAY 93420 VILLEPINTE - lundi 01 février 2016 : ROC-ECLERC Ouvert
3 RUE DU CIMETIERE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
7 RTE DE TREMBLAY 93420 VILLEPINTE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOISSONS- BORGES JOSE : 6 RUE DU BERGER 93100 MONTREUIL
- CONTE ELIA : 18 RUE CLAUDE DEBUSSY 31170 TOURNEFEUILLE
- LEGLISE DAMIEN : 13 IMP LAFON 33460 SOUSSANS
- SUCHAREAU REGIS : RUE GRANDE RUE ALEXIS JAUBERT 19600 LARCHE
- AP THANATOPRAXIE : 11 RUE DU HARAS 76550 SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
- GENERYS SERVICES FUNERAIRES : 26 AV CHRISTIAN DOPPLER 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- MARBRERIE CARRARA : 23 IMP EN CHOSSAGNE 01190 OZAN
- MARBRERIE MICHEL GRAUGNARD : MTE DES ARGELAS 13700 MARIGNANE
- PASABIDEA : 2 CHE DE LA MAROUETTE 64100 BAYONNE
- POMPES FUNEBRES DUBOIS : 26 RUE VICTOR HUGO 24310 BRANTOME EN PERIGORD
- SARL CHATON FUNERAIRE : 2 ALL DES CHAILLEUX 89240 VILLEFARGEAU
- SARL GERARD : 15 RUE DU GENERAL PELLEPORT 31210 MONTREJEAU
- SAS SARASIN : 63 RUE DE LA CONVENTION 71130 GUEUGNON
- T.M.F : 204 AV ARTHUR NOTEBART 59160 LILLE
- TFAZUR : 161 AV CYRILLE BESSET 06100 NICE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOISSONS- CHASTAGNOL ALEXANDRA : 93 AV DES NATIONS 93420 VILLEPINTE
- OLOA WILFRED : 4 BD DU PDT KENNEDY 93420 VILLEPINTE
- ROMAIN PIERRE : 8 PL PIERRE BEREGOVOY 93420 VILLEPINTE
- SEGERS MARTIAL : 3 RUE DE LA NOUE SAULNIER 93420 VILLEPINTE
- SINGH BALWINDER : 11 ALL HELENE BOUCHER 93420 VILLEPINTE
- AMICALE DU PERSONNEL DE LA MAISON D'ARRET DE LA SEINE ST DENIS : 40 AV VAUBAN 93420 VILLEPINTE
- AMICALE LES COPAINS D'ABORD : RUE DES BANCS PUBLICS 93420 VILLEPINTE
- ELENCO : 62 BD ROBERT BALLANGER 93420 VILLEPINTE
- FLYNESS SECURITY : 23 ALL DES IMPRESSIONNISTES 93420 VILLEPINTE
- GLOBAL INTELIGENT TRANSPORT & LOGISTIC SOLUTIONS : 35 ALL DES IMPRESSIONNISTES 93420 VILLEPINTE
- LADY RULES : 32 RUE CUSINO 93420 VILLEPINTE
- MAGHNIA IMMO : 6 AV DES PINSONS 93420 VILLEPINTE
- SCI BMS : 1 RUE PIERRE CURIE 93420 VILLEPINTE
- SCI DU PERDREAU : 11 RTE DE TREMBLAY 93420 VILLEPINTE
- SCI IK : 45 AV ROGER SALENGRO 93420 VILLEPINTE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOISSONSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives