ETABLISSEMENTS DI SANTO
Présentation générale de ETABLISSEMENTS DI SANTO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ETABLISSEMENTS DI SANTO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ETABLISSEMENTS DI SANTO est situé au 30 RUE DE PARIS 93230 ROMAINVILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1974 et qui est immatriculée sous le numéro 302456256 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 45 735,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.32B ( Travaux de menuiserie métallique et serrurerie)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.32B (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie), les activités sont :
- - l'installation d'escaliers d'intérieur métalliques
- - le blindage de portes extérieures et l'installation de portes blindées
- - le montage de faux-plafonds sur structures métalliques, de cloisons mobiles, etc.
- - le montage de portes coupe-feux
- - le montage des fermetures de bâtiments métalliques : persiennes, volets, portes de garages, etc.
Mais exclus
- - l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
- - la fabrication d'éléments en métal pour la construction (cf25.1)
- - la pose de ferronnerie décorative (cf43.39Z)
Chiffre d’affaire
ETABLISSEMENTS DI SANTO à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 1 755 535.00 € pour un résultat de 13 664.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
ETABLISSEMENTS DI SANTO est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si ETABLISSEMENTS DI SANTO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR31302456256
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ETABLISSEMENTS DI SANTO de part son activité de 43.32B ( Travaux de menuiserie métallique et serrurerie) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (44.7% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (26.9% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (11% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (3.5% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (12.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ETABLISSEMENTS DI SANTO
- 2013-10-17 : Commissaire aux comptes suppléant : SUDICI Jacques en fonction le 16 Septembre 2003 Président : RIBERO Pascal modification le 07 Septembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PLANCHENAULT en fonction le 09 Octobre 2013
- 2015-10-23 : Commissaire aux comptes suppléant : SUDICI Jacques en fonction le 16 Septembre 2003 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PLANCHENAULT en fonction le 09 Octobre 2013 Président : HECATE en fonction le 15 Octobre 2015
- 2016-05-03 : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PLANCHENAULT en fonction le 09 Octobre 2013 Président : HECATE en fonction le 15 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : FIBA FIREC en fonction le 28 Avril 2016
- 2018-01-10 : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PLANCHENAULT en fonction le 09 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIBA FIREC en fonction le 28 Avril 2016 ; Directeur général : DARRIO Axelle en fonction le 08 Janvier 2018 ; Président : RECCHIA Dario en fonction le 08 Janvier 2018
- 2019-09-17 : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PLANCHENAULT en fonction le 09 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIBA FIREC en fonction le 28 Avril 2016 ; Directeur général : RECCHIA Axelle modification le 12 Janvier 2018 ; Président : RECCHIA Dario en fonction le 08 Janvier 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : COMELLI - DE ROSA Véronique en fonction le 13 Septembre 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : AP ETLIN SARL en fonction le 13 Septembre 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ETABLISSEMENTS DI SANTO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ETABLISSEMENTS DI SANTO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 302456256 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1974-01-01 : mardi 01 janvier 1974 |
Activité principale de l'unité légale | 43.32B : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie |
Synonyme | menuisier, menuiserie, métal |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ETABLISSEMENTS DI SANTO- CO
2017 | 1 376 126.00 | 906 446.00 |
2016 | 469 681.00 |
2017 | 45 735.00 |
2016 |
2017 | 9 899.00 |
2016 |
2017 | 906 446.00 |
2016 |
2017 | 1 755 535.00 | 1 755 535.00 |
2016 |
2017 | 13 664.00 |
2016 |
2017 | 9 899.00 |
2016 |
2017 | 377 905.00 | 9 426.00 |
2016 | 368 480.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ETABLISSEMENTS DI SANTO- vendredi 12 décembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 31 juillet 2009: Depot des comptes
- mercredi 25 août 2010: Depot des comptes
- mercredi 02 novembre 2011: Depot des comptes
- lundi 03 septembre 2012: Depot des comptes
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- jeudi 17 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130201 publié le 17/10/2013Annonce n° 1725 N° RCS : 302456256 - Dénomination : ETABLISSEMENTS DI SANTO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : SUDICI Jacques en fonction le 16 Septembre 2003 Président : RIBERO Pascal modification le 07 Septembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PLANCHENAULT en fonction le 09 Octobre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 25 novembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 23 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150204 publié le 23/10/2015Annonce n° 1753 N° RCS : 302456256 - Dénomination : ETABLISSEMENTS DI SANTO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : SUDICI Jacques en fonction le 16 Septembre 2003 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PLANCHENAULT en fonction le 09 Octobre 2013 Président : HECATE en fonction le 15 Octobre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 03 décembre 2015: Depot des comptes
- mardi 03 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160088 publié le 03/05/2016Annonce n° 2054 N° RCS : 302456256 - Dénomination : ETABLISSEMENTS DI SANTO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PLANCHENAULT en fonction le 09 Octobre 2013 Président : HECATE en fonction le 15 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : FIBA FIREC en fonction le 28 Avril 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 04 mai 2017: Depot des comptes
- mercredi 15 novembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 10 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180006 publié le 10/01/2018Annonce n° 1243 N° RCS : 302456256 - Dénomination : ETABLISSEMENTS DI SANTO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PLANCHENAULT en fonction le 09 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIBA FIREC en fonction le 28 Avril 2016 ; Directeur général : DARRIO Axelle en fonction le 08 Janvier 2018 ; Président : RECCHIA Dario en fonction le 08 Janvier 2018 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 04 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180086 publié le 04/05/2018Annonce n° 1889 N° RCS : 302456256 - Dénomination : ETABLISSEMENTS DI SANTO tôlerie, Métallerie, serrurerie, mécanique, chauffage, climatisation, traitement de l'air. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- jeudi 16 mai 2019: Jugement
Bodacc A publié le 16/05/2019Annonce n° 2743 N° RCS : 302456256 - Dénomination : ETABLISSEMENTS DI SANTO 030 rue Paris 93230 Romainville Tôlerie, métallerie, serrurerie, mécanique, chauffage, climatisation, traitement de l'air. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - Jugement : Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 avril 2019 désignant administrateur SELARL Selarl Baronnie Langet, prise en la personne de Maître Langet 14 RUE du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne avec les pouvoirs : assister le débiteur pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux, mandataire judiciaire SELAS M. J. S. Partners en la personne de Me Bertrand Jeanne 2 Ter Rue de Lorraine 93000 Bobigny. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com. - Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
- mardi 17 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190179 publié le 17/09/2019Annonce n° 2353 N° RCS : 302456256 - Dénomination : ETABLISSEMENTS DI SANTO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PLANCHENAULT en fonction le 09 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIBA FIREC en fonction le 28 Avril 2016 ; Directeur général : RECCHIA Axelle modification le 12 Janvier 2018 ; Président : RECCHIA Dario en fonction le 08 Janvier 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : COMELLI - DE ROSA Véronique en fonction le 13 Septembre 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : AP ETLIN SARL en fonction le 13 Septembre 2019 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 24 octobre 2019: Jugement
Bodacc A publié le 24/10/2019Annonce n° 2213 N° RCS : 302456256 - Dénomination : ETABLISSEMENTS DI SANTO 30 rue Paris 93230 Romainville tôlerie, Métallerie, serrurerie, mécanique, chauffage, climatisation, traitement de l'air. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - Jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELAS M.J.S.Partners en la personne de Me Bertrand Jeanne 2 Ter Rue de Lorraine 93000 Bobigny. - Nature : Jugement de conversion en liquidation judiciaire
- mercredi 09 septembre 2020: Jugement
Bodacc A publié le 09/09/2020Annonce n° 936 N° RCS : 302456256 - Dénomination : ETABLISSEMENTS DI SANTO 30 rue Paris 93230 Romainville tôlerie, Métallerie, serrurerie, mécanique, chauffage, climatisation, traitement de l'air. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - Jugement : La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication. - Nature : Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ETABLISSEMENTS DI SANTO- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
30 RUE DE PARIS 93230 ROMAINVILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ETABLISSEMENTS DI SANTO- ANTOINE PAULIN : 1 BD DE VERDUN 33670 CREON
- EL JEMILI ADEL : 4 AV LEON BLUM 38100 GRENOBLE
- MOUAZIZ TEDJINI : 8 RUE DES GERANIUMS 92500 RUEIL-MALMAISON
- PAUL MAXIME : 15 RUE NATIONALE 76 18600 MORNAY-SUR-ALLIER
- ROBERT CHRISTIAN : 6 RUE DE COURTAMESSE 91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON
- STAN ROBERT : 5 RUE DES MINEURS 67250 MERKWILLER-PECHELBRONN
- VIGNAL JEAN : 72 PL CARL DE NYS 43210 VALPRIVAS
- A.F.P. SERRURERIE : 1 IMP DU MARCHE 78690 LES ESSARTS-LE-ROI
- D SCHELFHAUT : 9200 BAASRODE
- DRUMETAL SAS : 130 ALL DES JONCS 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
- HBHS - DEPANNAGE RIDEAUX METALLIQUES PARIS : 10 RUE ALEXANDRE DUMAS 75011 PARIS 11
- MIGLIACCIO S ET CAMARDA D : 321 RTE DE LA GARE 83190 OLLIOULES
- RDR PLOMBERIE : 18 RUE THIERRY 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
- SARL B.S : 143 AV DE LA DIVISION LECLERC 93700 DRANCY
- SERRURERIE METALLERIE DE PROVENCE DESIGN SMPD : 213 CHE DE VALAVES 83560 RIANS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ETABLISSEMENTS DI SANTO- AUTRET JEAN-LOUIS : 15 RUE DE BENFLEET 93230 ROMAINVILLE
- BOUBERKA ALAIN : 126 RUE PAUL DE KOCK 93230 ROMAINVILLE
- CORREIA JOSE : 19 RUE ALEMBERT 93230 ROMAINVILLE
- PAYEN THIERRY : 19 SEN CHEVALIER 93230 ROMAINVILLE
- REGARD THIBAUT : 126 RUE PAUL DE KOCK 93230 ROMAINVILLE
- ASS SPORTING LILAS 93 : 43 RUE DE LA LIBERTE 93230 ROMAINVILLE
- B. C. M. - BAT : 7 BD EMILE GENEVOIX 93230 ROMAINVILLE
- BOUGHER VTC : 149 RUE DE LA REPUBLIQUE 93230 ROMAINVILLE
- BRAINMODULAR : 35 RUE PIERRE CURIE 93230 ROMAINVILLE
- DSA IDF : 107 AV DU DR DAVID ROSENFELD 93230 ROMAINVILLE
- HZ-BAT : 25 CITE DES MARES 93230 ROMAINVILLE
- JEUX T'M PANAME : 129 RUE PAUL DE KOCK 93230 ROMAINVILLE
- MN HOME DESIGN : 92 RUE DOCTEUR PARAT 93230 ROMAINVILLE
- SCI MOLINA : 8 ALL FRANCOIS TRUFFAUT 93230 ROMAINVILLE
- TRANSAC GLOB TRANSAC AUTOMOBILES : 11 RUE DES CHANTALOUPS 93230 ROMAINVILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ETABLISSEMENTS DI SANTORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives