ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE
Présentation générale de ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE est situé au 57 AV DE LA REPUBLIQUE 92320 CHATILLON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1900 et qui est immatriculée sous le numéro 303227789 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.73A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.73A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- - le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- - le commerce de gros de bois brut
- - le commerce de gros de matériaux de construction :
- - le commerce de gros de mobilier urbain
- - le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- - le commerce de gros de serres maraîchères
- - le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- - sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
Chiffre d’affaire
ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 4 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR16303227789
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE de part son activité de 46.73A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction) sont :
- 00533 : Négoce des matériaux de construction EAM (37.5% des salariés)
- 00398 : Négoce des matériaux de construction ouvriers (24.1% des salariés)
- 01947 : Négoce de bois d'uvre et produits dérivés (12.3% des salariés)
- 00652 : Négoce des matériaux de construction cadres (6.5% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (5.5% des salariés)
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (2% des salariés)
- 00087 : Industries de carrières et de matériaux ouvriers (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (10.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE
- 2010-04-23 : Président : VILATTE Jean-Jacques modification le 27 Mai 2004 Commissaire aux comptes titulaire : DELAGE Jacques modification le 05 Octobre 2002 Commissaire aux comptes suppléant : ROZENBAUM Pierre en fonction le 13 Avril 2010
- 2011-12-01 : Président : VILATTE Jean-Jacques modification le 27 Mai 2004 Commissaire aux comptes titulaire : ROZENBAUM Pierre modification le 23 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : FONTENEAU Christophe Philippe en fonction le 23 Novembre 2011
- 2015-02-28 : Président : VILATTE Jean-Jacques modification le 27 Mai 2004 Commissaire aux comptes titulaire : ROZENBAUM Pierre modification le 23 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : FONTENEAU Christophe Philippe en fonction le 23 Novembre 2011 Directeur général : VILATTE Frédéric en fonction le 19 Février 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 303227789 00045 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1900-01-01 : lundi 01 janvier 1900 |
Activité principale de l'unité légale | 46.73A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de gros spécialisés |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTEIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE- mardi 30 septembre 2008: Depot des comptes
- lundi 24 août 2009: Depot des comptes
- vendredi 23 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100079 publié le 23/04/2010Annonce n° 2319 N° RCS : 303227789 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VILATTE Jean-Jacques modification le 27 Mai 2004 Commissaire aux comptes titulaire : DELAGE Jacques modification le 05 Octobre 2002 Commissaire aux comptes suppléant : ROZENBAUM Pierre en fonction le 13 Avril 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 02 novembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 01 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110232 publié le 01/12/2011Annonce n° 2065 N° RCS : 303227789 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VILATTE Jean-Jacques modification le 27 Mai 2004 Commissaire aux comptes titulaire : ROZENBAUM Pierre modification le 23 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : FONTENEAU Christophe Philippe en fonction le 23 Novembre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 20 décembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 19 octobre 2012: Depot des comptes
- mardi 19 novembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 31 décembre 2014: Depot des comptes
- samedi 28 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150042 publié le 28/02/2015Annonce n° 1883 N° RCS : 303227789 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VILATTE Jean-Jacques modification le 27 Mai 2004 Commissaire aux comptes titulaire : ROZENBAUM Pierre modification le 23 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : FONTENEAU Christophe Philippe en fonction le 23 Novembre 2011 Directeur général : VILATTE Frédéric en fonction le 19 Février 2015 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 24 août 2015: Depot des comptes
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mardi 14 août 2018: Depot des comptes
- mardi 27 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 25 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
78 BD DE VANVES 92320 CHATILLON - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LE COUTAL 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
41 AV DE LA REPUBLIQUE 92320 CHATILLON - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
57 AV DE LA REPUBLIQUE 92320 CHATILLON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE- DECOR DIFFUSION : AV SAMPIERO CORSO 20600 BASTIA
- FENGSHUI DECO : 7 PL DU 11 NOVEMBRE 1918 93000 BOBIGNY
- FRANCILIENNE ECHAFAUDAGE : 8 AV HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY
- NR CUISINES : 9034 RUE D ISIGNY 50500 CARENTAN-LES-MARAIS
- RAJA MENUISERIES : 7 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 91350 GRIGNY
- RESEAUPAL : 70 ALL DU SEQUOIA 45770 SARAN
- RP COURTAGES : 4 RTE DE FESSENHEIM 67370 SCHNERSHEIM
- SAS GUINARD : 7 IMP PRAIRIE D HELLIEULE 2 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
- SAS MBC : 1 AV ARISTIDE BRIAND 93160 NOISY-LE-GRAND
- SODICIL : 7 RUE DES MARAICHERS 69120 VAULX-EN-VELIN
- SOLIDBAT : TECHNOPOLE FORBACH SUD 57600 OETING
- STUDIO CERAMIQUE : 7 RUE GALILEE 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- T.THEILLAC : LES MOTHES EST 24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE
- TMPC : 4 AV ROBERT SCHUMAN 77184 EMERAINVILLE
- WOODY HOME : 20 RTE DE CLERMONT 34560 VILLEVEYRAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE- ALLIONE FREDERIC : 30 RUE PIERRE SEMARD 92320 CHATILLON
- BETTRANCOURT FABRICE : 26 AV DE PARIS 92320 CHATILLON
- LABAT MOHAMED : 8 BD DE LA LIBERTE 92320 CHATILLON
- MONANGE CORALIE : 14 RUE DE LA GARE 92320 CHATILLON
- NADOLSKI JEAN RENE : 2 IMP HOCHE 92320 CHATILLON
- 24HDIAG : 32 AV DE VERDUN 92320 CHATILLON
- COMPAGNIE TAIRAUFEU : 75 RUE JEAN BOUIN 92320 CHATILLON
- HH CHATILLON : 86 AV DE PARIS 92320 CHATILLON
- LES CHATILLONS DE FRANCE ET D'AILLEURS : 1 PL DE LA LIBERATION 92320 CHATILLON
- OLYMPIC INVEST DOM SEPT : 16 RUE DE LA GARE 92320 CHATILLON
- PARCY SCI : 28 BD DE VANVES 92320 CHATILLON
- SCI LADJ : 2 ALL MARYSE BASTIE 92320 CHATILLON
- SET STUDIO : 10 BD DE STALINGRAD 92320 CHATILLON
- SYND COPRO 51-53 R GABRIEL PERI : 51 RUE GABRIEL PERI 92320 CHATILLON
- VTC ATTITUDE : 2 RUE CHATEAUBRIAND 92320 CHATILLON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives