SARL ANDRE MIEGE
Présentation générale de SARL ANDRE MIEGE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL ANDRE MIEGE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL ANDRE MIEGE est situé au 430 RUE FELIX ESCLANGON 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 janvier 1976 et qui est immatriculée sous le numéro 304475908 au greffe de CHAMBERY
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 27 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 49.41A ( Transports routiers de fret interurbains)
L'activité déclarée au greffe est : Transports routiers de fret interurbains
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 49.41A (Transports routiers de fret interurbains), les activités sont :
- - le transport de bétail
- - le transport de bois de sciage
- - le transport de déchets, sans collecte ni élimination
- - le transport de produits lourds ou hors gabarit
- - le transport de voitures
- - le transport en vrac, y compris par camions-citernes
- - le transport frigorifique
- - le transport par conteneurs
- - le transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international :
- - le transport routier interurbain d'autres marchandises
Chiffre d’affaire
SARL ANDRE MIEGE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 516 288.00 € pour un résultat de 188 659.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
SARL ANDRE MIEGE est du ressort du greffe de CHAMBERY dont les coordonnées postales sont 12 BD DE LA COLONNE 73008 CHAMBERY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0479337225 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL ANDRE MIEGE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR76304475908
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL ANDRE MIEGE de part son activité de 49.41A ( Transports routiers de fret interurbains) sont :
- 00016 : Transports routiers (97.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL ANDRE MIEGE
- 2013-12-22 : Gérant : MICHELLIER David en fonction le 13 Décembre 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL ANDRE MIEGE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL ANDRE MIEGE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 304475908 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1976-01-01 : jeudi 01 janvier 1976 |
Activité principale de l'unité légale | 49.41A : Transports routiers de fret interurbains |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports terrestres et transport par conduites |
Division | Transports routiers de fret et services de déménagement |
Activite | Transports routiers de fret interurbains |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL ANDRE MIEGE- CO
2019 | 1 258 200.00 | 740 792.00 |
2018 | 517 407.00 | 727 750.00 |
2019 | 27 000.00 |
2018 | 27 000.00 |
2019 | 141 360.00 |
2018 | 135 314.00 |
2019 | 740 792.00 |
2018 | 727 750.00 |
2019 | 1 516 288.00 | 1 520 428.00 |
2018 | 4 140.00 | 1 345 434.00 |
2019 | 188 659.00 |
2018 | 189 945.00 |
2019 | 141 360.00 |
2018 | 135 314.00 |
2019 | 268 509.00 | 20 664.00 |
2018 | 247 845.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL ANDRE MIEGE- dimanche 10 août 2008: Depot des comptes
- vendredi 24 avril 2009: Depot des comptes
- lundi 22 février 2010: Depot des comptes
- lundi 28 février 2011: Depot des comptes
- lundi 12 mars 2012: Depot des comptes
- lundi 18 février 2013: Depot des comptes
- vendredi 31 mai 2013: Modification
Bodacc B n°20130103 publié le 31/05/2013Annonce n° 980 N° RCS : 304475908 - Dénomination : SARL ANDRE MIEGE transports publics de marchandises et matériaux, location d'engins. travaux d'aménagement des terrains, des eaux, des Voiries. maçonnerie, béton armé et terrassements. réseaux et canalisations, minage, déneigement et démolition. voirie, génie civil, ouvrage d'art, travaux publics et particuliers, tous Ces travaux pouvant être assurés en sous-Traitance. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- dimanche 22 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130246 publié le 22/12/2013Annonce n° 1151 N° RCS : 304475908 - Dénomination : SARL ANDRE MIEGE transports publics de marchandises et matériaux, location d'engins. terrassements. déneigement. voirie, génie civil, ouvrage d'art, travaux publics et particuliers, tous Ces travaux pouvant être assurés en sous-Traitance. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : MICHELLIER David en fonction le 13 Décembre 2013 - Modification : Modification de représentant. Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité. Modification de l'adresse du siège. Modification de la forme juridique.
- lundi 10 février 2014: Depot des comptes
- lundi 11 mai 2015: Depot des comptes
- lundi 30 mai 2016: Depot des comptes
- mercredi 07 septembre 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1069 N° RCS : 304475908 - Dénomination : SARL ANDRE MIEGE 430 rue Félix Esclangon 73290 la Motte Servolex transports publics routiers de marchandises générales et manutention. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 27000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : - Opposition : Au siège de l'Office notarial de la SCP André GIRARD, Richard ETEOCLE, Nicolas MAILLOCHON et Caroline ROISSARD, notaires associés, 541 Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 1 - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 183200 Euros
- jeudi 29 septembre 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 29/09/2016N° RCS : 304475908 - Dénomination : SARL ANDRE MIEGE - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 27000.00 EUR - Administration : Gérant : MICHELLIER David en fonction le 13 Décembre 2013
- jeudi 11 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 12 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 30 avril 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL ANDRE MIEGE- mercredi 31 juillet 2013 : Fermé
LES DARMANDS 73410 ENTRELACS - mercredi 31 juillet 2013 : Ouvert
430 RUE FELIX ESCLANGON 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL ANDRE MIEGE- DUPREZ CHRISTIAN : 397 LE VAL DE RIOU 13360 ROQUEVAIRE
- O'REILLY DAVID : 6 RUE COURBARIL 97355 MACOURIA
- CM TRANSPORT EXPRESS : 18 RUE MERCOEUR 63190 LEZOUX
- DERVILLE GESTION TRANSPORT ELECTRICITE : 27 IMP AUGUSTIN BAKER 97150 SAINT MARTIN
- EXPRESS MEDICAL : RES LES ERABLES 47480 PONT-DU-CASSE
- FARAJI TRANS : 11 RUE PETRUS RUBENS 33150 CENON
- GOIGOUX FRERES : LA MAZE 63500 ISSOIRE
- KEN TRANSPORT : 15 BD ARISTIDE BRIAND 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- LORE TRANSPORT : 5 RUE DES MOUETTES 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
- S.T.B. 92 : 79 RUE DE VARSOVIE 92700 COLOMBES
- TKM : 23 PROM MAXIME GORKI 78500 SARTROUVILLE
- TRANSPORT TREBLEY : 2 RUE FLEMING 59000 LILLE
- TRANSPORTS BREGER : 28820 COSLADA
- TRANSPORTS DEREPAS PAUL ET FILSUL & FILS : 199 AV DE LA GARE 06800 CAGNES-SUR-MER
- TRANSPORTS PATRICK MARX SASU : 41 RUE DE LAMOULY 64600 ANGLET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL ANDRE MIEGE- CARRAZ PATRICK : 2115 RTE DE VILLARD MARIN 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- DAMESIN HENRI : 479 RUE DES CHAMPAGNES 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- PAUN MIHAELA : 25 AV THEODORE REINACH 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- SERIE YOHANN : 160 AV DES RIS 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- SULPICE MICKAEL : 10 CLOS DES MARGUERITES 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- THOMAS JOSEPHINE : 65 AV COSTA DE BEAUREGARD 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- CENTRE MEDICAL VASCULAIRE DES ALPES : 81 RUE DE LA PETITE EAU 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- KAL-BAT : 949 RUE DENIS PAPIN 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- PERROQUET : 244 AV ALPHONSE DAUDET 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- PETANQUE MOTTERAINE : 250 RUE LE CHEMINET 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- SCI CHAMBENORD : 81 RUE DE LA PETITE EAU 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- SCI J2M ECHIROLLES : 158 RUE DES EPINETTES 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- SCI MAIGUI : 21 RES STE ANNE 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- TRANSMOTTE : 430 RUE FELIX ESCLANGON 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- VIRGINIE O. : 57 RUE DES ALLOBROGES 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL ANDRE MIEGERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives