METIN LOCATION
Présentation générale de METIN LOCATION
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société METIN LOCATION et ses dirigeants.
Immatriculation
La société METIN LOCATION est situé au 34 RTE DE PROVINS 77144 MONTEVRAIN
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mardi 01 janvier 1974 et qui est immatriculée sous le numéro 305207037 au greffe de MEAUX
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 77.11A ( Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 77.11A (Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- - la location et la location-bail de courte durée de voitures particulières et autres véhicules automobiles légers sans chauffeur (3,5 tonnes ou moins)
Mais exclus
- - la location ou la location-bail de courte durée de voitures ou de véhicules automobiles légers avec chauffeur (cf49.39A et 49.39B)
Chiffre d’affaire
METIN LOCATION à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 10 009 948.00 € pour un résultat de 469 567.00 € grace à 12 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
METIN LOCATION est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si METIN LOCATION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR02305207037
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à METIN LOCATION de part son activité de 77.11A ( Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers) sont :
- 01090 : Services de l'automobile (88.8% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- herrenschmidt, jean-charles philippe
- kpmg audit nord ;
- kpmg audit paris-centre ;
- kpmg s.a
- metin holding,
- metin, eric ulysse henri,
- salustro reydel
Les modifications survenues dans l'administration de la société METIN LOCATION
- 2010-08-11 : Président du directoire : METIN Eric Ulysse Henri Membre du directoire : HERRENSCHMIDT Jean-Charles Philippe Président du conseil de surveillance : METIN Jacques Henri Louis Membre du conseil de surveillance : METIN François Membre du conseil de surveillance : NEU Nicole Andrée Francine Commissaire aux comptes : EXPERTISE COMPT.FIDUCIAIRE FR. Commissaire aux comptes suppléant : LEROY Christian
- 2011-07-28 : Président de la société : METIN Eric Ulysse Henri Directeur général : HERRENSCHMIDT Jean-Charles Philippe Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS-CENTRE Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
- 2014-02-25 : Président partant : Metin, Eric Ulysse Henri, nomination du Président : METIN HOLDING, Directeur général partant : Herrenschmidt, Jean-Charles Philippe
- 2018-02-01 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT PARIS-CENTRE ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT NORD ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- 2018-11-25 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ATRIOM
Les autres mandats des administrateurs
- herrenschmidt, jean-charles philippe :
- 2014-02-02 : METIN SERVICES AUTOMOBILES (746950179)
- kpmg audit nord ; :
- 2019-11-19 : SOCIETE FINANCIERE DEROO (432365047)
- 2017-02-15 : PLATE-FORME D'INNOVATION NOUVELLES VAGUES ( PFI NOUVELLES VAGUES) (535339832)
- kpmg s.a :
- 2021-02-02 : FINANCIERE BKF (452430416)
- 2021-02-02 : CARTONPLAST FRANCE SAS (832106991)
- 2021-02-02 : AGENCE MARITIME DE SEINE (880093596)
- 2021-02-02 : SAME DEUTZ-FAHR FRANCE (775739162)
- 2021-02-02 : SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DE CRETEIL SVAC (304668478)
- 2021-02-02 : Angers Loire Développement (839657749)
- 2021-02-02 : ODILINK (888835121)
- 2021-02-02 : BOURBON SUBSEA TREASURY (834119695)
- 2021-02-02 : AGENCE MARITIME ROCHEFORT (880093562)
- 2021-01-31 : CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE (732055413)
- 2021-01-31 : JOURNAL DU GOLF (478101959)
- 2021-01-31 : FM PROJET (429093743)
- 2021-01-31 : Selwood Asset Management (France) SAS (884339839)
- 2021-01-31 : TSI (497532911)
- 2021-01-29 : KYRIBA (429336597)
- 2021-01-29 : BPI Group (793619917)
- 2021-01-29 : GE Steam Power Service France (424210599)
- 2021-01-29 : KYRIBA SEMEA (483518692)
- 2021-01-29 : SIOULE SOLAIRE SERVICES (508531621)
- 2021-01-28 : DALKIA WASTENERGY TRI (399619147)
- metin holding, :
- 2018-07-11 : MONTEREAU AUTOMOBILES (905650586)
- 2014-04-24 : METIN EST AUTOMOBILES (801918764)
- 2014-02-25 : METIN LIBERTE (510610199)
- 2014-02-02 : METIN SERVICES AUTOMOBILES (746950179)
- metin, eric ulysse henri, :
- 2019-05-27 : SCI EM (851114181)
- 2012-11-28 : AUXILIUM (789631439)
- salustro reydel :
- 2021-02-02 : NORWAY SEAFOODS (412119802)
- 2021-02-02 : SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DE CRETEIL SVAC (304668478)
- 2021-02-02 : ALPES PROVENCE AGNEAUX (501947899)
- 2021-02-02 : Société d'Assainissement du Grand Avignon (817492382)
- 2021-02-02 : SNC EVRY ZAC DU CENTRE URBAIN ILOT TY (420458499)
- 2021-01-31 : FM PROJET (429093743)
- 2021-01-31 : FPV HERBES BLANCHES (824350847)
- 2021-01-29 : SECURE SYSTEMS & SERVICES (529229205)
- 2021-01-29 : GE Steam Power Service France (424210599)
- 2021-01-29 : SIOULE SOLAIRE SERVICES (508531621)
- 2021-01-29 : X-FAB France (822947636)
- 2021-01-28 : MI9 Retail Europe (413524182)
- 2021-01-27 : WEBASTO FRANCE (392176046)
- 2021-01-27 : SCI CENTRE COMMERCIAL RIVES DE L'ORNE (798545554)
- 2021-01-27 : BIOGIE (817658842)
- 2021-01-27 : THER ECO (317441822)
- 2021-01-27 : WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE (323375279)
- 2021-01-24 : SOCIETE DE VALORISATION ENERGETIQUE MONTEREAULAISE en abrégé SOVALEM (524643871)
- 2021-01-24 : SOCIETE D'EDITIONS ET DE PROTECTION ROUTE - S.E.P.R. (383565926)
- 2021-01-24 : SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES DE LA CROIX D'ARGENT (307547398)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société METIN LOCATION et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | METIN LOCATION |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 305207037 00295 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1974-01-01 : mardi 01 janvier 1974 |
Activité principale de l'unité légale | 77.11A : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Activités de location et location-bail |
Division | Location et location-bail de véhicules automobiles |
Activite | Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers |
Synonyme | location de voitures, location de véhicules automobiles, loueur de voitures |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de METIN LOCATION- CO
2019 | 10 530 724.00 | 9 325 085.00 |
2018 | 1 205 639.00 | 3 900 462.00 |
2019 | 500 000.00 |
2018 | 500 000.00 |
2019 | 348 738.00 |
2018 | 4 979 474.00 |
2019 | 9 325 085.00 |
2018 | 3 900 462.00 |
2019 | 10 009 948.00 | 10 009 948.00 |
2018 | 8 246 719.00 |
2019 | 469 567.00 |
2018 | 5 220 548.00 |
2019 | 348 738.00 |
2018 | 4 979 474.00 |
2019 | 9 436 423.00 | 5 000 000.00 |
2018 | 4 436 423.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société METIN LOCATION- samedi 23 août 2008: Depot des comptes
- lundi 07 septembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 11 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100154 publié le 11/08/2010Annonce n° 2620 N° RCS : 305207037 - Dénomination : METIN LOCATION location véhicules automobiles location a courte durée. - forme juridique : Société anonyme à directoire - capital : 500000.00 EUR - Administration : Président du directoire : METIN Eric Ulysse Henri Membre du directoire : HERRENSCHMIDT Jean-Charles Philippe Président du conseil de surveillance : METIN Jacques Henri Louis Membre du conseil de surveillance : METIN François Membre du conseil de surveillance : NEU Nicole Andrée Francine Commissaire aux comptes : EXPERTISE COMPT.FIDUCIAIRE FR. Commissaire aux comptes suppléant : LEROY Christian - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- lundi 30 août 2010: Depot des comptes
- jeudi 28 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110145 publié le 28/07/2011Annonce n° 1618 N° RCS : 305207037 - Dénomination : METIN LOCATION location véhicules automobiles location a courte durée. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500000.00 EUR - Administration : Président de la société : METIN Eric Ulysse Henri Directeur général : HERRENSCHMIDT Jean-Charles Philippe Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS-CENTRE Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD - Modification : Transformation en société par actions simplifiée Changement de commissaire aux comptes
- lundi 01 août 2011: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- mardi 25 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140039 publié le 25/02/2014Annonce n° 2201 N° RCS : 305207037 - Dénomination : METIN LOCATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500000 EUR - Administration : Président partant : Metin, Eric Ulysse Henri, nomination du Président : METIN HOLDING, Directeur général partant : Herrenschmidt, Jean-Charles Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 13 août 2014: Depot des comptes
- mardi 28 juillet 2015: Depot des comptes
- lundi 08 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 11 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 01 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180022 publié le 01/02/2018Annonce n° 3462 N° RCS : 305207037 - Dénomination : METIN LOCATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT PARIS-CENTRE ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT NORD ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 25 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180225 publié le 25/11/2018Annonce n° 2819 N° RCS : 305207037 - Dénomination : METIN LOCATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ATRIOM - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 26 novembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société METIN LOCATION- mercredi 31 juillet 1996 : Fermé
6 BD GALLIENI 94130 NOGENT-SUR-MARNE - dimanche 10 février 2013 : Fermé
2 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
55 AV DU MARECHAL FOCH 77500 CHELLES - samedi 30 juin 2012 : Fermé
129 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY-SOUS-BOIS - jeudi 31 mars 1994 : Fermé
100 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 94000 CRETEIL - lundi 28 février 1994 : Fermé
5 AV ARISTIDE BRIAND 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS - jeudi 31 décembre 1992 : METIN LOCATION Fermé
14 RTE NATIONALE 4 77340 PONTAULT-COMBAULT - dimanche 01 janvier 2012 : Ouvert
56 AV DU PAVE NEUF 93160 NOISY-LE-GRAND - jeudi 25 décembre 2003 : Fermé
26 GRANDE RUE 51520 SOGNY-AUX-MOULINS - samedi 01 juillet 2000 : Fermé
143 RUE DU FAUBOURG ST NICOLAS 77100 MEAUX - lundi 31 décembre 2012 : Ouvert
81 AV DU PRESIDENT ROOSEVELT 77100 MEAUX - lundi 14 mai 2012 : Fermé
AV DE LINGENFELD 77200 TORCY - mardi 01 janvier 2008 : HERTZ Fermé
6 ALL BIENVENUE 93160 NOISY-LE-GRAND - lundi 25 décembre 2000 : HERTZ Fermé
76 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX - vendredi 28 septembre 2012 : Fermé
127 AV DU GENERAL LECLERC 77400 LAGNY-SUR-MARNE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
84 AV DU GENERAL DE GAULLE 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE - dimanche 20 octobre 2013 : Fermé
2 RUE PARMENTIER 94130 NOGENT-SUR-MARNE - jeudi 01 décembre 2016 : Fermé
18 AV HENRI BARBUSSE 94460 VALENTON - mercredi 30 juin 2010 : Fermé
IMP DU CLOS ROSE 77144 MONTEVRAIN - jeudi 31 octobre 2013 : Fermé
73 GRAND RU 02400 CHATEAU-THIERRY - dimanche 20 décembre 2015 : Fermé
AERODROME DE LOGNES 77185 LOGNES - vendredi 01 février 2019 : Ouvert
53 AV DU MARECHAL FOCH 77500 CHELLES - lundi 01 octobre 2018 : Fermé
7 RUE PIERRE MARTIN 77500 CHELLES - lundi 01 octobre 2018 : Fermé
11 RUE HENRI FARMAN 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE - lundi 19 septembre 2016 : HERTZ FRANCE Ouvert
32 RUE ERNEST RENAN 94700 MAISONS-ALFORT - lundi 19 septembre 2016 : HERTZ FRANCE Ouvert
95 AV DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS-ALFORT - vendredi 01 novembre 2019 : Fermé
66 RUE DES VANESSES 93420 VILLEPINTE - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
88 AV DE LA PLAINE DE FRANCE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE - lundi 17 décembre 2018 : Ouvert
19 RUE DES OTAGES 80000 AMIENS - mercredi 01 janvier 2020 : Ouvert
178 RUE DE LA BELLE ETOILE 95700 ROISSY-EN-FRANCE - dimanche 01 novembre 2020 : Ouvert
15 RUE AMPERE 77400 LAGNY-SUR-MARNE - mercredi 01 avril 2020 : Ouvert
2 IMP DU CLOS ROSE 77144 MONTEVRAIN - mercredi 30 juin 2010 : Ouvert
34 RTE DE PROVINS 77144 MONTEVRAIN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société METIN LOCATION- EMERIAU HERVE : 31 RUE DE SAINT JUST 60190 MONTIERS
- MALEKI DAVOOD : 1 RUE HENRI DUVILLARD 45000 ORLEANS
- MARIE-LUCE ANDRE : 28 LOT LA HAUT 97215 RIVIERE-SALEE
- ZRAN SAYAH : 22 RUE PIERRE TERMIER 69009 LYON 9EME
- GROUPE FRANCE AUTO SERVICE : 37 BD DUBOUCHAGE 06000 NICE
- KYLANN : ROUTE DE L'ANGLAIS 97160 LE MOULE
- LEASE EXPERT : 11 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- LOC PARADISE : RUE BOISNEUF BELFOND 97120 SAINT-CLAUDE
- LUX RENT : 278 RUE DE ROSNY 93100 MONTREUIL
- M.M TRANSPORTS : 4 AV DU BEL AIR 75012 PARIS 12
- MARTINIQUE AUTO LOCATION FWI : RTE DE BOUT BOIS 97221 CARBET
- PM MELUN : 32 RUE DE L ORANGERIE 78000 VERSAILLES
- PROPRE AUTO LOCATION : LES GALBAS 97180 SAINTE-ANNE
- RENT &DRIVE 57 : 1 RUE DE GRAVELOTTE 57100 THIONVILLE
- SAINT PHY : ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société METIN LOCATION- BRATIERES MARTIN : 4 RUE DE BRUXELLES 77144 MONTEVRAIN
- BUCULEI VALENTINA : 13 RUE D'AMSTERDAM 77144 MONTEVRAIN
- DEBILLE KEVIN : 15 RUE LOUIS BRAILLE 77144 CHALIFERT
- LE NOXAIC ANDRE : 14 AV DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN
- OUATTARA KARIDJA : 5 ALL DES BOSQUETS 77144 MONTEVRAIN
- SEVIL ERIC : 22 ALL DE DUBLIN 77144 MONTEVRAIN
- ACCO : 14 AV DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN
- AUTOMOBILES PLUS : 16 RUE DE BERLIN 77144 MONTEVRAIN
- CONFLUENCE : CHE DE HALAGE 77144 CHALIFERT
- ELECTROCOM : 18 RUE DE BERLIN 77144 MONTEVRAIN
- FIVES CONVEYING : 6 RUE DE ROME 77144 MONTEVRAIN
- HETTICH FRANCE GESTION : 1 RUE DE BERLIN ZAC MONTEVRAIN 77144 MONTEVRAIN
- JAROD : ZAC DU CLOS ROSE BAT 6 77144 MONTEVRAIN
- LAURENT CAPLAIN AUTOMOBILES LCA : 16 RUE DE BERLIN 77144 MONTEVRAIN
- SCI MARNE : 3 CHE DES MALACHAIS 77144 MONTEVRAIN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société METIN LOCATIONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives