SOCIETE NAULLET
Présentation générale de SOCIETE NAULLET
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE NAULLET et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE NAULLET est situé au RUE WATT 85000 LA ROCHE-SUR-YON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 janvier 1976 et qui est immatriculée sous le numéro 305476335 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 128 547,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 23.61Z ( Fabrication d'éléments en béton pour la construction)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 23.61Z (Fabrication d'éléments en béton pour la construction), les activités sont :
- - éléments de structure en béton pour le bâtiment et le génie civil
- - éléments de voirie ou d'assainissement
- - la fabrication d'éléments préfabriqués en béton, en ciment ou en pierre artificielle pour la construction :
- - la fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en pierre artificielle pour la construction :
- - la fabrication de produits divers en béton, en ciment ou en pierre artificielle pour la clôture, le funéraire, etc.
- - plaques, panneaux, bordures, etc.
- - tuiles, carreaux, dalles, briques, blocs, hourdis, etc.
- - tuyaux, conduits, etc.
Chiffre d’affaire
SOCIETE NAULLET à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 4 618 780.00 € pour un résultat de 437 118.00 € grace à 0 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SOCIETE NAULLET est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE NAULLET est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80305476335
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE NAULLET de part son activité de 23.61Z ( Fabrication d'éléments en béton pour la construction) sont :
- 00087 : Industries de carrières et de matériaux ouvriers (59.8% des salariés)
- 00135 : Industries de carrières et de matériaux ETAM (16.9% des salariés)
- 00211 : Industries de carrières et de matériaux cadres (7.7% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (5.2% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (1.9% des salariés)
- 00398 : Négoce des matériaux de construction ouvriers (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE NAULLET
- 2012-08-01 : Président du conseil d'administration : ROBIN Daniel modification le 24 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : TOUCHARD Pierre Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BOISSEAU ET ASSOCIES Directeur général : GUILLOU Olivier en fonction le 24 Juillet 2012
- 2014-08-03 : Président : ROBIN Daniel modification le 05 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : TOUCHARD Pierre Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BOISSEAU ET ASSOCIES
- 2018-01-21 : modification du Président Robin, Daniel ; nomination du Président : SOCIETE DE RECHERCHE ET D'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE NAULLET et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE NAULLET |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 305476335 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1976-01-01 : jeudi 01 janvier 1976 |
Activité principale de l'unité légale | 23.61Z : Fabrication d'éléments en béton pour la construction |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques |
Division | Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre |
Activite | Fabrication d'éléments en béton pour la construction |
Synonyme | fabricant d'éléments en béton, fabricant d'éléments en béton pour la construction |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE NAULLET- CO
2018 | 6 988 757.00 | 3 937 311.00 |
2017 | 3 051 446.00 | 2 963 927.00 |
2018 | 128 547.00 |
2017 | 128 547.00 |
2018 | 344 075.00 |
2017 | 181 155.00 |
2018 | 3 937 311.00 |
2017 | 2 963 927.00 |
2018 | 4 618 780.00 | 4 618 780.00 |
2017 | 6 196 620.00 |
2018 | 437 118.00 |
2017 | 529 915.00 |
2018 | 344 075.00 |
2017 | 181 155.00 |
2018 | 3 187 886.00 | 1 298 516.00 |
2017 | 1 889 369.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE NAULLET- jeudi 14 août 2008: Depot des comptes
- lundi 07 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 06 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 23 septembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 01 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120147 publié le 01/08/2012Annonce n° 2940 N° RCS : 305476335 - Dénomination : SOCIETE NAULLET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président du conseil d'administration : ROBIN Daniel modification le 24 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : TOUCHARD Pierre Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BOISSEAU ET ASSOCIES Directeur général : GUILLOU Olivier en fonction le 24 Juillet 2012 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- dimanche 03 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140147 publié le 03/08/2014Annonce n° 1076 N° RCS : 305476335 - Dénomination : SOCIETE NAULLET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ROBIN Daniel modification le 05 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : TOUCHARD Pierre Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BOISSEAU ET ASSOCIES - Modification : Modification de représentant.
- lundi 25 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 29 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 21 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160207 publié le 21/10/2016Annonce n° 4397 N° RCS : 305476335 - Dénomination : SOCIETE NAULLET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- vendredi 11 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 21 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180014 publié le 21/01/2018Annonce n° 1145 N° RCS : 305476335 - Dénomination : SOCIETE NAULLET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 152450 EUR - Administration : modification du Président Robin, Daniel ; nomination du Président : SOCIETE DE RECHERCHE ET D'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
- jeudi 01 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180022 publié le 01/02/2018Annonce n° 3844 N° RCS : 305476335 - Dénomination : SOCIETE NAULLET - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 128547 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- mercredi 24 avril 2019: Depot des comptes
- mercredi 15 mai 2019: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1318 N° RCS : 788374577 - Dénomination : SOCIETE DE RECHERCHE ET D'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 400000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mercredi 15 mai 2019: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1319 N° RCS : 305476335 - Dénomination : SOCIETE NAULLET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 128547.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mardi 04 juin 2019: Depot des comptes
- vendredi 20 septembre 2019: Radiation
Bodacc B publié le 20/09/2019N° RCS : 305476335 - Dénomination : SOCIETE NAULLET rue Watt Z i de Belle Place 85000 La Roche-sur-Yon - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE NAULLET- vendredi 30 septembre 2016 : Fermé
LES COUX 85000 LA ROCHE-SUR-YON - lundi 24 juin 2019 : Fermé
RUE WATT 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE NAULLET- PRAS QUENTIN : 17 RUE MAGDELEINE 38350 LA MURE
- VIEILLOT WILFRID : LD FONDS BUDAN 97122 BAIE-MAHAULT
- B2M PREFA : 2 CHE AUX ANES 91590 CERNY
- BETON MOULAGE ORNEMENT PANFILI : Z.I DE VALDONNE 13124 PEYPIN
- BIN BATIMENT : 29 RUE ETIENNE DOLET 94140 ALFORTVILLE
- COPREFA : RUE BARTHELEMY THIMONIER 69440 MORNANT
- DELTA PREFABRICATION : CHE DES ARTISANS 07000 PRIVAS
- DURAND BETON : 355 RTE DE CANTEGRIT EST 40110 MORCENX-LA-NOUVELLE
- EVODIS : 67 RTE DE NANTES 53400 CRAON
- FABEMI T.P. : LE PONT DOUBLE 26290 DONZERE
- LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS : 1 RUE MARCEL PAUL 91300 MASSY
- MATERIAUX STABILISES DE TRAPPES : 52 AV ROGER HENNEQUIN 78190 TRAPPES
- SARL AUTOBAT INTERNATIONAL : QUA 50 PAS 97218 MACOUBA
- SCHREIWEIS ART PRODUCTION : 19 RUE PRINCIPALE 57230 LIEDERSCHIEDT
- SOCAP : RTE DE LA POMMERAYE 49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE NAULLET- ANGIBAUD DAMIEN : 10 RUE FRIEDLAND 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- DOUGE ERIC : 2 BD LOUIS BLANC 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- FORTI LUCIE : 12 IMP BERNARD LYOT 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- GREFFARD PHILIPPE : 56 RUE BOILEAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- SIRE CHRISTINE : 73 RUE DU GENERAL DE CASTELNAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- CONFEDERATION VENDEENNE FAMILLE RURALE : 196 BD ARISTIDE BRIAND 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- EARL ELEVAGE LIAIGRE : ABBAYE DES FONTENELLES 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- FAST SHOES : RUE DUCHESNE DE DENANT 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- FIMILLA : 72 RUE GUTENBERG 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- L'EQUIPE DU CLEM : 40 RUE GEORGES CLEMENCEAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- L'OCEANE AUTOMOBILES : RUE DES CHARMETTES 85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF
- LES TROIS ILETS : 23 RUE ANATOLE FRANCE 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- SARL NICOLAS AVERTY : LES CHAUVIERES 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- SOULARD : 25 RUE FABRE D EGLANTINE 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- VICTORIA CONSEILS : 52 RUE JACQUES YVES COUSTEAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE NAULLETRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives