ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS
Présentation générale de ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS est situé au 10 RUE HENRI PESCAROLO 93370 MONTFERMEIL
C'est une grande entreprise qui a été crée le jeudi 01 janvier 1976 et qui est immatriculée sous le numéro 305544496 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.22A ( Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.22A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux), les activités sont :
- - installations d'extinction automatique d'incendie
- - l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- - l'installation de conduits
- - l'installation de réseaux sous pression de lutte contre le feu (y compris robinets d'incendie armés)
- - l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses
- - plomberie et appareils sanitaires
- - réseaux de distribution d'eau et de gaz
Mais exclus
- - le traitement de l'eau des piscines collectives avec ou sans entretien des conduites (cf37.00Z)
Chiffre d’affaire
ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR87305544496
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS de part son activité de 43.22A ( Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (44.1% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (39.8% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (8.5% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- lozano expertise et audit
- terrier jean-bernard
Les modifications survenues dans l'administration de la société ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS
- 2009-03-08 : Commissaire aux comptes suppléant : DE DIANOUS DE LA PERROTINE Dominique en fonction le 10 Juin 2002. Commissaire aux comptes titulaire : DE POMPIGNAN-MAUGEE Francoise en fonction le 10 Juin 2002. Président : CHAMBRAUD Alain en fonction le 25 Février 2009.
- 2009-08-02 : Commissaire aux comptes suppléant : DE DIANOUS DE LA PERROTINE Dominique en fonction le 10 Juin 2002 Président : CHAMBRAUD Alain en fonction le 25 Février 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET F. P. M en fonction le 24 Juillet 2009
- 2010-05-27 : Commissaire aux comptes suppléant : DE DIANOUS DE LA PERROTINE Dominique en fonction le 10 Juin 2002 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET F. P. M en fonction le 24 Juillet 2009 Président : RIVIERE Vincent, Jean-Marie, André en fonction le 12 Mai 2010
- 2014-06-27 : Président : RIVIERE Vincent, Jean-Marie, André en fonction le 12 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : TRESVAUX DU FRAVAL Eric en fonction le 19 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : LOZANO EXPERTISE ET AUDIT en fonction le 19 Juin 2014
- 2017-08-30 : Commissaire aux comptes suppléant : TRESVAUX DU FRAVAL Eric en fonction le 19 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : LOZANO EXPERTISE ET AUDIT en fonction le 19 Juin 2014 ; Président : THIEFIN Catherine en fonction le 25 Août 2017
- 2019-02-15 : Commissaire aux comptes suppléant : TRESVAUX DU FRAVAL Eric en fonction le 19 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : LOZANO EXPERTISE ET AUDIT en fonction le 19 Juin 2014 ; Président : TERRIER Jean-Bernard en fonction le 13 Février 2019
- 2020-09-22 : Président : TERRIER Jean-Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : LOZANO EXPERTISE ET AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- lozano expertise et audit :
- 2020-11-03 : MEDIA D'INFORMATION MOBILE (507427649)
- 2019-09-12 : W & ASSOCIES SERVICES (798097762)
- 2014-09-07 : A.S.D. AGRI (513360669)
- 2011-04-22 : PHARMACIE DE PROVENCE (418596730)
- 2011-04-13 : UNE VIE D ANGE HOLDING (531723997)
- 2011-01-31 : ANGERS DRIVE (351594742)
- terrier jean-bernard :
- 2019-03-19 : INFO TEC (403331077)
- 2019-02-19 : ENTREPRISE PELTIER (452386162)
- 2019-02-19 : E. MULOT SAS (422911982)
- 2019-02-19 : MAUPETIT (790041206)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 305544496 00030 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1976-01-01 : jeudi 01 janvier 1976 |
Activité principale de l'unité légale | 43.22A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation |
Activite | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Synonyme | plombier, installateur de gaz |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ENTREPRISE MARRE PERE ET FILSIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS- mardi 08 juillet 2008: Depot des comptes
- dimanche 08 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090047 publié le 08/03/2009Annonce n° 1580 N° RCS : 305544496 - Dénomination : ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DE DIANOUS DE LA PERROTINE Dominique en fonction le 10 Juin 2002. Commissaire aux comptes titulaire : DE POMPIGNAN-MAUGEE Francoise en fonction le 10 Juin 2002. Président : CHAMBRAUD Alain en fonction le 25 Février 2009. - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 02 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090146 publié le 02/08/2009Annonce n° 3145 N° RCS : 305544496 - Dénomination : ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DE DIANOUS DE LA PERROTINE Dominique en fonction le 10 Juin 2002 Président : CHAMBRAUD Alain en fonction le 25 Février 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET F. P. M en fonction le 24 Juillet 2009 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 14 août 2009: Depot des comptes
- lundi 26 avril 2010: Depot des comptes
- jeudi 27 mai 2010: Modification
Bodacc B n°20100101 publié le 27/05/2010Annonce n° 1594 N° RCS : 305544496 - Dénomination : ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DE DIANOUS DE LA PERROTINE Dominique en fonction le 10 Juin 2002 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET F. P. M en fonction le 24 Juillet 2009 Président : RIVIERE Vincent, Jean-Marie, André en fonction le 12 Mai 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 18 avril 2011: Depot des comptes
- mardi 29 mai 2012: Depot des comptes
- mardi 02 avril 2013: Depot des comptes
- mercredi 30 avril 2014: Depot des comptes
- vendredi 27 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140122 publié le 27/06/2014Annonce n° 1337 N° RCS : 305544496 - Dénomination : ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : RIVIERE Vincent, Jean-Marie, André en fonction le 12 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : TRESVAUX DU FRAVAL Eric en fonction le 19 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : LOZANO EXPERTISE ET AUDIT en fonction le 19 Juin 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 17 juin 2015: Depot des comptes
- vendredi 06 mai 2016: Depot des comptes
- jeudi 04 mai 2017: Depot des comptes
- mercredi 30 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170165 publié le 30/08/2017Annonce n° 1010 N° RCS : 305544496 - Dénomination : ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : TRESVAUX DU FRAVAL Eric en fonction le 19 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : LOZANO EXPERTISE ET AUDIT en fonction le 19 Juin 2014 ; Président : THIEFIN Catherine en fonction le 25 Août 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 05 juin 2018: Depot des comptes
- vendredi 15 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190033 publié le 15/02/2019Annonce n° 2034 N° RCS : 305544496 - Dénomination : ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : TRESVAUX DU FRAVAL Eric en fonction le 19 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : LOZANO EXPERTISE ET AUDIT en fonction le 19 Juin 2014 ; Président : TERRIER Jean-Bernard en fonction le 13 Février 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 07 mai 2019: Depot des comptes
- mardi 22 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200184 publié le 22/09/2020Annonce n° 4069 N° RCS : 305544496 - Dénomination : ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS En France et à l étranger plomberie sanitaire chauffage central électricité carrelage toutes actions similaires ou connexes - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TERRIER Jean-Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : LOZANO EXPERTISE ET AUDIT - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS- samedi 25 décembre 1993 : Fermé
39 AV DES TULIPES 93370 MONTFERMEIL - lundi 01 mars 1999 : Fermé
72 AV DANIEL PERDRIGE 93370 MONTFERMEIL - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
10 RUE HENRI PESCAROLO 93370 MONTFERMEIL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS- ANDRE PATRICK : 19 RUE DE LA GAVARRE 32600 L'ISLE-JOURDAIN
- CAMARA CISSE : 40 RUE RAYMOND GOUVENO 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
- CRELEUX MARC : 3 RUE JEAN BAPTISTE CHARCOT 62160 BULLY-LES-MINES
- LACZYNSKI OLIVIER : 5 ALL MICHELINE 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- LEFEVRE MARC : 12 RUE MARCEL PARAZOLS 66100 PERPIGNAN
- RECAGNO JEAN : 866 RTE DE ROQUEFORT 13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE
- SAIDOUN YAMIN : 6 AV DU CHATEAU 78540 VERNOUILLET
- VIALA PHILIPPE : 2 RUE DE LA GLACIERE 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
- ADRIS : 41 RUE CLAUDE DEBUSSY 33560 SAINTE-EULALIE
- BENJAMIN CHEVALIER : 44 LA GUERINAIS 22100 TREVRON
- CHRISTOPHE LEPONT : 8 GRANDE RUE 28290 COMMUNE NOUVELLE D'ARROU
- FAURE : 35 AV PAUL LAURENS 26110 NYONS
- NEFTA PLOMBERIE : 31 RUE DES CHAUFOURNIERS 75019 PARIS 19
- SARL ROGER MEERSSCHAERT : 190 GRANDE RUE 59100 ROUBAIX
- UFS : 14 RUE HENRI PESCAROLO 93370 MONTFERMEIL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ENTREPRISE MARRE PERE ET FILS- AKARSU SENAY : 8 PL JEAN MERMOZ 93370 MONTFERMEIL
- CYPRIEN MAEVA : 15 BD BARGUE 93370 MONTFERMEIL
- FISCUSAN FLORIN : 303 AV DANIEL PERDRIGE 93370 MONTFERMEIL
- FORFAIT PIERRE : 32 AV AMPERE 93370 MONTFERMEIL
- ORTICA MONDY : 64 AV DES MESANGES 93370 MONTFERMEIL
- ADO TP : 86 AV DES PERVENCHES 93370 MONTFERMEIL
- AIR QUALITE - ARC EN CIEL : 21 AV MARCEL DASSAULT 93370 MONTFERMEIL
- LE FOURNIL DES TRADITIONS : 105 AV DANIEL PERDRIGE 93370 MONTFERMEIL
- M.C.D.N.M : 131 AV DES CHEVREFEUILLES 93370 MONTFERMEIL
- OM : 64 AV DES ROSIERS 93370 MONTFERMEIL
- P.I.M : 94 AV DES HIRONDELLES 93370 MONTFERMEIL
- PIERRETTE NETTOYAGE : 41 BD HARDY 93370 MONTFERMEIL
- SCI CHEVREUL : 87 AV CHEVREUL 93370 MONTFERMEIL
- SCI KHADIJA : 93 AV JEAN JAURES 93370 MONTFERMEIL
- SCI TN DES LYS : 20 AV DES LYS 93370 MONTFERMEIL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ENTREPRISE MARRE PERE ET FILSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives