PRESSE DU MONT BLANC
Présentation générale de PRESSE DU MONT BLANC
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PRESSE DU MONT BLANC et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PRESSE DU MONT BLANC est situé au 93 RUE DU DOCTEUR PACCARD 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 janvier 1976 et qui est immatriculée sous le numéro 305946006 au greffe de ANNECY
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 90 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.61Z ( Commerce de détail de livres en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.61Z (Commerce de détail de livres en magasin spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de détail de livres de toute nature
Mais exclus
- - le commerce de détail de livres d'occasion ou de livres anciens (cf47.79Z)
Chiffre d’affaire
PRESSE DU MONT BLANC à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 42 952.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
PRESSE DU MONT BLANC est du ressort du greffe de ANNECY dont les coordonnées postales sont 19 AV DU PARMELAN 74007 ANNECY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0450050545 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr
TVA intracommunautaire
Si PRESSE DU MONT BLANC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR71305946006
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PRESSE DU MONT BLANC de part son activité de 47.61Z ( Commerce de détail de livres en magasin spécialisé) sont :
- 01539 : Commerces de détail papeterie bureau librairie (88.6% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (5.1% des salariés)
- 02121 : Édition (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société PRESSE DU MONT BLANC
- 2009-05-24 : MOUROT Louis nom d'usage : MOUROT Louis n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. FIDEXPERT AUDIT ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant représenté(e) par PAQUIER Marc nom d'usage : PAQUIER..
- 2010-07-04 : TROUSSIER Jean Claude nom d'usage : TROUSSIER Jean n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FIDEXPERT AUDIT ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée F 2 A devient commissaire aux comptes titulaire représenté(e) par PAQUIER Marc nom d'usage : PAQUIER. Société à responsabilité limitée AUDIT & CONSEIL DU LEMAN devient commissaire aux comptes suppléant représenté(e) par FORSTMANN Laurent nom d'usage : FORSTMANN.
- 2014-05-31 : Société à responsabilité limitée F 2 A n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée Audicé Alpes devient commissaire aux comptes titulaire.
- 2016-09-30 : MARINI Michel nom d'usage : MARINI n'est plus président du conseil d'administration. MARINI Michel nom d'usage : MARINI n'est plus directeur général. BOSSONNEY Corinne Marie Yvonne nom d'usage : MARINI devient président du conseil d'administration. BOSSONNEY Corinne Marie Yvonne nom d'usage : MARINI devient directeur général. BOSSONNEY Corinne nom d'usage : MARINI n'est plus directeur général délégué. MARINI Michel Jean Pierre nom d'usage : MARINI devient directeur général délégué.
- 2016-12-09 : MARINI Jérôme Christian Roger nom d'usage : MARINI devient directeur général délégué
- 2018-06-28 : MARINI Jérôme Christian Roger nom d'usage : MARINI devient président. BOSSONNEY Corinne Marie Yvonne nom d'usage : MARINI n'est plus président du conseil d'administration. MARINI Jérôme Christian Roger nom d'usage : MARINI n'est plus directeur général délégué. BOSSONNEY Gilles nom d'usage : BOSSONNEY n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée Audicé Alpes n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AUDIT & CONSEIL DU LEMAN n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PRESSE DU MONT BLANC et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PRESSE DU MONT BLANC |
Dénomination usuelle de l'unité légale | MAISON DE LA PRESSE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 305946006 00031 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1976-01-01 : jeudi 01 janvier 1976 |
Activité principale de l'unité légale | 47.61Z : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé |
Synonyme | libraire, librairie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PRESSE DU MONT BLANC- CO
2019 | 2 564 953.00 | 1 245 933.00 |
2018 | 1 319 020.00 | 1 272 218.00 |
2019 | 90 000.00 |
2018 | 90 000.00 |
2019 | 42 952.00 |
2018 | 49 869.00 |
2019 | 1 245 933.00 |
2018 | 1 272 218.00 |
2019 | 417 059.00 |
2018 | 417 059.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PRESSE DU MONT BLANC- samedi 05 juillet 2008: Depot des comptes
- dimanche 24 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090098 publié le 24/05/2009Annonce n° 1509 N° RCS : 305946006 - Dénomination : PRESSE DU MONT BLANC - forme juridique : Société Anonyme - capital : - Administration : MOUROT Louis nom d'usage : MOUROT Louis n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. FIDEXPERT AUDIT ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant représenté(e) par PAQUIER Marc nom d'usage : PAQUIER.. - Modification : Modification de l'administration.
- dimanche 19 juillet 2009: Depot des comptes
- vendredi 07 août 2009: Depot des comptes
- dimanche 04 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100128 publié le 04/07/2010Annonce n° 1708 N° RCS : 305946006 - Dénomination : PRESSE DU MONT BLANC - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : TROUSSIER Jean Claude nom d'usage : TROUSSIER Jean n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FIDEXPERT AUDIT ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée F 2 A devient commissaire aux comptes titulaire représenté(e) par PAQUIER Marc nom d'usage : PAQUIER. Société à responsabilité limitée AUDIT & CONSEIL DU LEMAN devient commissaire aux comptes suppléant représenté(e) par FORSTMANN Laurent nom d'usage : FORSTMANN. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 02 août 2010: Depot des comptes
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- lundi 12 novembre 2012: Depot des comptes
- lundi 22 juillet 2013: Depot des comptes
- mercredi 07 mai 2014: Depot des comptes
- samedi 31 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140104 publié le 31/05/2014Annonce n° 1285 N° RCS : 305946006 - Dénomination : PRESSE DU MONT BLANC - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : Société à responsabilité limitée F 2 A n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée Audicé Alpes devient commissaire aux comptes titulaire. - Modification : Modification de l'administration.
- mercredi 27 mai 2015: Depot des comptes
- vendredi 30 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160192 publié le 30/09/2016Annonce n° 1905 N° RCS : 305946006 - Dénomination : PRESSE DU MONT BLANC - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : MARINI Michel nom d'usage : MARINI n'est plus président du conseil d'administration. MARINI Michel nom d'usage : MARINI n'est plus directeur général. BOSSONNEY Corinne Marie Yvonne nom d'usage : MARINI devient président du conseil d'administration. BOSSONNEY Corinne Marie Yvonne nom d'usage : MARINI devient directeur général. BOSSONNEY Corinne nom d'usage : MARINI n'est plus directeur général délégué. MARINI Michel Jean Pierre nom d'usage : MARINI devient directeur général délégué. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 17 octobre 2016: Depot des comptes
- vendredi 09 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160240 publié le 09/12/2016Annonce n° 2266 N° RCS : 305946006 - Dénomination : PRESSE DU MONT BLANC - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : MARINI Jérôme Christian Roger nom d'usage : MARINI devient directeur général délégué - Modification : Modification de l'administration.
- samedi 29 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 28 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180122 publié le 28/06/2018Annonce n° 2083 N° RCS : 305946006 - Dénomination : PRESSE DU MONT BLANC - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : MARINI Jérôme Christian Roger nom d'usage : MARINI devient président. BOSSONNEY Corinne Marie Yvonne nom d'usage : MARINI n'est plus président du conseil d'administration. MARINI Jérôme Christian Roger nom d'usage : MARINI n'est plus directeur général délégué. BOSSONNEY Gilles nom d'usage : BOSSONNEY n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée Audicé Alpes n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AUDIT & CONSEIL DU LEMAN n'est plus commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.
- vendredi 17 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 18 avril 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PRESSE DU MONT BLANC- jeudi 02 octobre 2003 : MAISON DE LA PRESSE Fermé
96 RUE DU DOCTEUR PACCARD 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC - mardi 30 avril 2002 : MAISON DE LA PRESSE Fermé
323 AV RAVANEL LE ROUGE 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC - mardi 03 mars 2020 : Ouvert
93 RUE DU DOCTEUR PACCARD 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PRESSE DU MONT BLANC- BLAISE LAURA : 7 RUE DE COUVILLOT 60400 NAMPCEL
- GAUTHIER ISABELLE : 14 RUE DE L EGLISE 22500 PAIMPOL
- GOMEZ JEAN-JOSPEH : 4 AV HELENE BOUCHER 13800 ISTRES
- ORDOGH CAROLINE : 8 RUE MAURICE THOREZ 77290 MITRY-MORY
- PERRON MARIE LAURE : 27 RUE MARECHAL FOCH 65000 TARBES
- AU BONHEUR DES LIVRES : 11 RUE GENERAL DE CASTELNAU 67000 STRASBOURG
- CHEMINANT S.A. : 19 RUE JOSEPH LE BRIX 56000 VANNES
- ERIC PAPAIL : 30 RUE LEJAMPTEL 35120 DOL-DE-BRETAGNE
- LA CORNALINE : 62 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9
- LA MAGDALA : 2 RUE BRULE MAISON 59000 LILLE
- LA PUCE A L OREILLE : 7 RUE REGALE 30000 NIMES
- LE CHANT DE LA TERRE : BD GAMBETTA 30130 PONT-SAINT-ESPRIT
- MJ2F LE DIPLOMATE : 71 RUE DES BAINS 14360 TROUVILLE-SUR-MER
- ML LIBRAIRIE PAPETERIE : 18 RUE DES JACOBINS 09100 PAMIERS
- SAS CAMONAL : 19 RUE JOSEPH LE BRIX 56000 VANNES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PRESSE DU MONT BLANC- EVANS SOPHIE ALICE : 57 CHE DE CHAMPRAZ 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- FALCONER MATT : 38 PL DE L EGLISE 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- GALAN PHILIPPE : 21 RUE DU DOCTEUR PACCARD 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- HARRISON MICHELE : 111 IMP DE LA GARE 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- LYAL ALEXANDER : 28 ALL DES GRANDS MULETS 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- TAYLOR VICKY : 270 CHE DE LA DEVIAZ 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- TESTU MICHEL : 44 COUR DU BARTAVEL 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- THOMSON IAIN : 1560 CHE DES CRISTALLIERS 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- AUGUSTYA : 27 AV DU SAVOY 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- CHAM'STREETFOOD : 674 RTE DU MONT 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- GAB RESTO LOISIRS : 38 PL BALMAT 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- LE FOULQUE : AUX PRAZ 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- POCO LOCO : 47 RUE DU DOCTEUR PACCARD 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- SCI DE LA CULATTE : CHE DE BELACHAT 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- SCI DU VIEUX MOULIN : 52 QUAI DU VIEUX MOULIN 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PRESSE DU MONT BLANCRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives