MILLIKEN FABRICS SA
Présentation générale de MILLIKEN FABRICS SA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MILLIKEN FABRICS SA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MILLIKEN FABRICS SA est situé au 37 RUE DU NOUVEAU MONDE 80240 ROISEL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 1964 et qui est immatriculée sous le numéro 306480153 au greffe de AMIENS
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 959 625,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 13.91Z ( Fabrication d'étoffes à mailles)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication d'étoffes à mailles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 13.91Z (Fabrication d'étoffes à mailles), les activités sont :
- - la fabrication de tissus tricotés ou crochetés :
- - velours, peluches, étoffes bouclées (tissus-éponge), étoffes à longs poils et imitations de fourrures par tricotage
- - étoffes des types utilisés pour filets, rideaux et vitrages, tricotés sur métier Rachel ou similaires
Mais exclus
- - la fabrication d'articles vestimentaires à mailles (cf14.39Z)
Chiffre d’affaire
MILLIKEN FABRICS SA à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 11 575 633.00 € pour un résultat de 207 710.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
MILLIKEN FABRICS SA est du ressort du greffe de AMIENS dont les coordonnées postales sont 18 RUE LAMARTINE 80002 AMIENS CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0322914323 aux horaires suivants : 9H à 12H/14H à 16H30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-amiens.fr
TVA intracommunautaire
Si MILLIKEN FABRICS SA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR72306480153
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MILLIKEN FABRICS SA de part son activité de 13.91Z ( Fabrication d'étoffes à mailles) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MILLIKEN FABRICS SA
- 2008-02-26 : nouvel administrateur : HUBER (Julien) en remplacement de MARECHAL (Hervé) démissionnaire.
- 2008-10-31 : modification sur les dirigeants : le conseil d'administration du 22/04/2008 a pris acte de la démission de ALLEN (Georges, Ashley) de ses fonctions d'administrateur et a accepté MC NULTY (James, John), en remplacement.
- 2011-06-21 : Président de la société : MILLIKEN EUROPE BVBA, représenté par M PESCHEK Johann Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- 2012-10-03 : KNAUSS Eric Jon nom d'usage : KNAUSS n'est plus membre du comité exécutif. SKINNER Edwin Simeon nom d'usage : SKINNER devient membre du comité exécutif.
- 2013-08-14 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président MILLIKEN EUROPE BVBA : PESCHEK Johann nom d'usage : PESCHEK n'est plus représentant permanent; MEJIA Ricardo nom d'usage : MEJIA devient représentant permanent. PESCHEK Johann nom d'usage : PESCHEK n'est plus membre du comité exécutif. MEJIA Ricardo nom d'usage : MEJIA devient membre du comité exécutif.
- 2014-07-17 : DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GRANT THORNTON devient commissaire aux comptes titulaire. BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE devient commissaire aux comptes suppléant.
- 2015-10-21 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président MILLIKEN EUROPE BVBA : MEJIA Ricardo nom d'usage : MEJIA n'est plus représentant permanent. MEJIA Ricardo nom d'usage : MEJIA n'est plus membre du comité exécutif.
- 2016-12-16 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du comité exécutif MILLIKEN AND COMPANY : SALLEY Joseph nom d'usage : SALLEY n'est plus représentant permanent; MCNULTY Jim nom d'usage : MCNULTY devient représentant permanent. SALLEY Joseph nom d'usage : SALLEY n'est plus membre du comité exécutif
- 2017-09-22 : SKINNER Edwin Simeon nom d'usage : SKINNER n'est plus membre du comité exécutif. PRICE Jeffrey Franklin nom d'usage : PRICE devient membre du comité exécutif
- 2019-07-04 : MILLIKEN AND COMPANY n'est plus membre du comité exécutif. COOK Halsey nom d'usage : COOK devient membre du comité exécutif
- 2019-10-03 : MCNULTY Jim nom d'usage : MCNULTY n'est plus membre du comité exécutif
- 2019-12-12 : PRICE Jeffrey Franklin nom d'usage : PRICE n'est plus membre du comité exécutif. SMART David Nobert nom d'usage : SMART devient membre du comité exécutif. MC ALLISTER William Chad nom d'usage : MC ALLISTER devient membre du comité exécutif
- 2020-06-04 : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- 2021-05-06 : Modification de la désignation d'un dirigeant : président MILLIKEN EUROPE BV Société de droit étranger
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MILLIKEN FABRICS SA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MILLIKEN FABRICS SA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 306480153 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1964-01-01 : mercredi 01 janvier 1964 |
Activité principale de l'unité légale | 13.91Z : Fabrication d'étoffes à mailles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Fabrication de textiles |
Division | Fabrication d'autres textiles |
Activite | Fabrication d'étoffes à mailles |
Synonyme | fabricant de textile, filature, tissage, fabricant de tissus tricotés, fabricant de tissus crochetés, fabricant de velours |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MILLIKEN FABRICS SA- CO
2020 | 24 905 828.00 | 8 239 213.00 |
2019 | 16 666 616.00 | 11 173 259.00 |
2020 | 1 959 625.00 |
2019 | 1 959 625.00 |
2020 | -9 323.00 |
2019 | 320 454.00 |
2020 | 8 239 213.00 |
2019 | 11 173 259.00 |
2020 | 11 575 633.00 |
2019 | 12 614 246.00 |
2020 | 207 710.00 |
2019 | 528 783.00 |
2020 | -9 323.00 |
2019 | 320 454.00 |
2020 | 1 634 239.00 |
2019 | 1 634 239.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MILLIKEN FABRICS SA- mardi 26 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080034 publié le 26/02/2008Annonce n° 4336 N° RCS : 306480153 - Dénomination : MILLIKEN FABRICS - forme juridique : Société Anonyme - capital : 1958969.87 EUR - Administration : nouvel administrateur : HUBER (Julien) en remplacement de MARECHAL (Hervé) démissionnaire. - Modification : modification sur l'administration, le 18/09/2007
- vendredi 23 mai 2008: Depot des comptes
- vendredi 31 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080199 publié le 31/10/2008Annonce n° 1430 N° RCS : 306480153 - Dénomination : MILLIKEN FABRICS - forme juridique : S.A. - capital : 1958969.87 EUR - Administration : modification sur les dirigeants : le conseil d'administration du 22/04/2008 a pris acte de la démission de ALLEN (Georges, Ashley) de ses fonctions d'administrateur et a accepté MC NULTY (James, John), en remplacement. - Modification : modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 22/04/2008
- samedi 29 novembre 2008: Depot des comptes
- lundi 07 septembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 01 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 10 juin 2011: Depot des comptes
- mardi 21 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110119 publié le 21/06/2011Annonce n° 1330 N° RCS : 306480153 - Dénomination : MILLIKEN FABRICS la fabrication et la vente de tous textiles, tissus, naturels et synthétiques et notamment elastiques et fibres de toutes sortes - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1959625.00 EUR - Administration : Président de la société : MILLIKEN EUROPE BVBA, représenté par M PESCHEK Johann Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - Modification : Transformation en société par actions simplifiée
- vendredi 20 juillet 2012: Depot des comptes
- mercredi 03 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120191 publié le 03/10/2012Annonce n° 1764 N° RCS : 306480153 - Dénomination : MILLIKEN FABRICS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : KNAUSS Eric Jon nom d'usage : KNAUSS n'est plus membre du comité exécutif. SKINNER Edwin Simeon nom d'usage : SKINNER devient membre du comité exécutif. - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 23 juillet 2013: Depot des comptes
- mercredi 14 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130156 publié le 14/08/2013Annonce n° 2112 N° RCS : 306480153 - Dénomination : MILLIKEN FABRICS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président MILLIKEN EUROPE BVBA : PESCHEK Johann nom d'usage : PESCHEK n'est plus représentant permanent; MEJIA Ricardo nom d'usage : MEJIA devient représentant permanent. PESCHEK Johann nom d'usage : PESCHEK n'est plus membre du comité exécutif. MEJIA Ricardo nom d'usage : MEJIA devient membre du comité exécutif. - Modification : Modification de l'administration.
- vendredi 27 juin 2014: Depot des comptes
- jeudi 17 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140135 publié le 17/07/2014Annonce n° 2233 N° RCS : 306480153 - Dénomination : MILLIKEN FABRICS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GRANT THORNTON devient commissaire aux comptes titulaire. BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- mercredi 21 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150202 publié le 21/10/2015Annonce n° 2481 N° RCS : 306480153 - Dénomination : MILLIKEN FABRICS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président MILLIKEN EUROPE BVBA : MEJIA Ricardo nom d'usage : MEJIA n'est plus représentant permanent. MEJIA Ricardo nom d'usage : MEJIA n'est plus membre du comité exécutif. - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 27 octobre 2015: Depot des comptes
- vendredi 03 juin 2016: Depot des comptes
- vendredi 16 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160245 publié le 16/12/2016Annonce n° 3340 N° RCS : 306480153 - Dénomination : MILLIKEN FABRICS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du comité exécutif MILLIKEN AND COMPANY : SALLEY Joseph nom d'usage : SALLEY n'est plus représentant permanent; MCNULTY Jim nom d'usage : MCNULTY devient représentant permanent. SALLEY Joseph nom d'usage : SALLEY n'est plus membre du comité exécutif - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 20 juin 2017: Depot des comptes
- vendredi 22 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170182 publié le 22/09/2017Annonce n° 2758 N° RCS : 306480153 - Dénomination : MILLIKEN FABRICS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : SKINNER Edwin Simeon nom d'usage : SKINNER n'est plus membre du comité exécutif. PRICE Jeffrey Franklin nom d'usage : PRICE devient membre du comité exécutif - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 05 juillet 2018: Depot des comptes
- jeudi 28 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190042 publié le 28/02/2019Annonce n° 2840 N° RCS : 306480153 - Dénomination : MILLIKEN FABRICS La fabrication et la vente de tous textiles, tissus, naturels et synthétiques et notamment elastiques et fibres de toutes sortes, l'achat et la vente de produits chimiques colorés et autres, équipements et produits de nettoyage, équipements de sécurité et solutions de rinçage pour les yeux, services d'élimination et de traitement des déchets, l'achat et la vente de revêtement de sol et produits connexes - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- jeudi 04 juillet 2019: Depot des comptes
- jeudi 04 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190127 publié le 04/07/2019Annonce n° 4214 N° RCS : 306480153 - Dénomination : MILLIKEN FABRICS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : MILLIKEN AND COMPANY n'est plus membre du comité exécutif. COOK Halsey nom d'usage : COOK devient membre du comité exécutif - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 03 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190191 publié le 03/10/2019Annonce n° 5134 N° RCS : 306480153 - Dénomination : MILLIKEN FABRICS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : MCNULTY Jim nom d'usage : MCNULTY n'est plus membre du comité exécutif - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 12 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190239 publié le 12/12/2019Annonce n° 1612 N° RCS : 306480153 - Dénomination : MILLIKEN FABRICS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : PRICE Jeffrey Franklin nom d'usage : PRICE n'est plus membre du comité exécutif. SMART David Nobert nom d'usage : SMART devient membre du comité exécutif. MC ALLISTER William Chad nom d'usage : MC ALLISTER devient membre du comité exécutif - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 04 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200107 publié le 04/06/2020Annonce n° 1686 N° RCS : 306480153 - Dénomination : MILLIKEN FABRICS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC n'est plus commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 06 mai 2021: Modification
Bodacc B n°20210089 publié le 06/05/2021Annonce n° 4377 N° RCS : 306480153 - Dénomination : MILLIKEN FABRICS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Modification de la désignation d'un dirigeant : président MILLIKEN EUROPE BV Société de droit étranger - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 17 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MILLIKEN FABRICS SA- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
37 RUE DU NOUVEAU MONDE 80240 ROISEL - mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
8 RUE CIMAROSA 75116 PARIS 16 - mardi 15 février 2000 : Fermé
8 RUE BELLINI 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MILLIKEN FABRICS SA- AMIET ELISE : 644 RTE DU MOULIN A VENT 33550 TABANAC
- ARGENTIERI FANNY : 25 RUE DE STEINBACH 68700 CERNAY
- BESIN TIFANIE : PL LEON GAMBETTA 59540 BETHENCOURT
- BOURETZ CAROLINE : 28 RUE DE LA PAIX 94300 VINCENNES
- COSSAY SYLVIE : 20 RUE DU CHATELLIER 49560 LYS-HAUT-LAYON
- DESHOGUES ANNICK : 9 AV D ORION 60300 SENLIS
- DUVERT ANNELISE : 12 RUE DU MARCHE 30390 THEZIERS
- EL BAKKAL ANISSA : 1 RUE SADI CARNOT - BAT 5 77124 VILLENOY
- JARDINIER SANDRINE : 10 RUE DES ECHELETTES 76500 ELBEUF
- LEBAAD LYSIANE : 38 RUE DE GALAND 40200 MIMIZAN
- MERSERON SYLVIE : 64 RUE DU MOULIN GUIBRETEAU 44400 REZE
- VALLCANERAS VALERIE : 11 RUE GABRIEL PERI 59494 AUBRY-DU-HAINAUT
- VERGNAUD MARTINE : 10 RESIDENCE DU VIEUX NOYER 86370 CHATEAU-LARCHER
- GUIGOU : 11 RTE DE LA MAISON BLANCHE 26140 SAINT RAMBERT D'ALBON
- SARL PERSIGNY ET THOMAS : 532 RUE MICHEL RONDET 42153 RIORGES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MILLIKEN FABRICS SA- ABRASSART SEBASTIEN : 15 RUE PARMENTIER 80240 ROISEL
- COQUART MARIE-THERESE : 5 RUE PETITE RUE 80240 NURLU
- DEBRAS ADELINE : 17 RUE DE LA DESSOUS 80240 TEMPLEUX-LE-GUERARD
- GUILBERT PATRICE : 3 RUE JACQUES 80240 TEMPLEUX-LA-FOSSE
- MACEL DAVID : 1 RUE CARDON 80240 BERNES
- COMMUNE DE LIERAMONT : 80240 LIERAMONT
- CTRE COM ACTION SOCIALE DE DRIENCOURT : 80240 DRIENCOURT
- DUBOIS MICHEL ET ANDRE : 80240 TINCOURT-BOUCLY
- FLMAT : 14 RTE NATIONALE 80240 NURLU
- GFA FERME D'HEROVILLE : 1 RUE BRUSLE 80240 TINCOURT-BOUCLY
- PATIN-DUPONT : 9 RUE DE LA PLACE 80240 SOREL
- POMSANTEX : 14 RUE DE LA MAIRIE 80240 AIZECOURT-LE-BAS
- SCI BALA : 10 RUE 'EPINE 80240 VILLERS-FAUCON
- SCI DU CHATEAU : 23 RUE CHARLES COUTTE 80240 ROISEL
- SOPITRAP : RUE DU NOUVEAU MONDE 80240 ROISEL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MILLIKEN FABRICS SARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives