SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION
Présentation générale de SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION est situé au RUE DU TELEPHERIQUE 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1974 et qui est immatriculée sous le numéro 306494667 au greffe de ANNECY
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 57 720,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 29 543.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION est du ressort du greffe de ANNECY dont les coordonnées postales sont 19 AV DU PARMELAN 74007 ANNECY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0450050545 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR61306494667
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION
- 2008-07-13 : HOTTEGINDRE (Olivier) administrateur et président du CA est nommé directeur général et administrateur ; HOTTEGINDRE (Yves) administrateur est nommé directeur général délégué et administrateur ; HOTTEGINDRE (Pierre) administrateur est nommé président du conseil d'administration et administrateur ; LECERF (Patrick) commissaire aux comptes suppléant est partant, il est remplacé par DREVET (Pascal) en qualité de commissaire aux comptes suppléant , fusion absorption par la SA SEPP ses deux filiales à 100 % SARL BELLEVUE 1887 RCS 383 855 871 et SA Télésiège de Maisonneuve RCS 340 788 702
- 2010-04-30 : HOTTEGINDRE Pierre nom d'usage : HOTTEGINDRE Pierre devient directeur général. HOTTEGINDRE Olivier nom d'usage : HOTTEGINDRE Olivier n'est plus directeur général.
- 2012-08-01 : ORSET Françoise nom d'usage : LEGOUX n'est plus administrateur. HOTTEGINDRE Claudine nom d'usage : HOTTEGINDRE n'est plus administrateur.
- 2013-02-22 : LDMR SA nationale à conseil d'administration devient commissaire aux comptes suppléant. DREVET Pascal nom d'usage : DREVET n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
- 2013-03-06 : Société à responsabilité limitée RMC SARL devient commissaire aux comptes titulaire. COUDURIER Maurice nom d'usage : COUDURIER n'est plus commissaire aux comptes titulaire.
- 2014-03-05 : HOTTEGINDRE Olivier nom d'usage : HOTTEGINDRE devient directeur général délégué. HOTTEGINDRE Olivier nom d'usage : HOTTEGINDRE n'est plus administrateur. HOTTEGINDRE Yves nom d'usage : HOTTEGINDRE n'est plus directeur général délégué. HOTTEGINDRE Yves nom d'usage : HOTTEGINDRE n'est plus administrateur.
- 2017-09-01 : Société à responsabilité limitée RMC SARL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LDMR SA nationale à conseil d'administration n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION |
Sigle de l'unité légale | SEPP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 306494667 00034 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1974-01-01 : mardi 01 janvier 1974 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION- CO
2018 | 3 367 910.00 | 3 045 907.00 |
2017 | 322 003.00 | 2 701 052.00 |
2018 | 57 720.00 |
2017 | 57 720.00 |
2018 | 29 543.00 |
2017 | -20 345.00 |
2018 | 3 045 907.00 |
2017 | 2 701 052.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION- dimanche 13 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080123 publié le 13/07/2008Annonce n° 1560 N° RCS : 306494667 - Dénomination : SOCIETE D'EQUILIBRE DU PLATEAU DU PRARION non précisée - forme juridique : S.A. - capital : 130000 EUR - Administration : HOTTEGINDRE (Olivier) administrateur et président du CA est nommé directeur général et administrateur ; HOTTEGINDRE (Yves) administrateur est nommé directeur général délégué et administrateur ; HOTTEGINDRE (Pierre) administrateur est nommé président du conseil d'administration et administrateur ; LECERF (Patrick) commissaire aux comptes suppléant est partant, il est remplacé par DREVET (Pascal) en qualité de commissaire aux comptes suppléant , fusion absorption par la SA SEPP ses deux filiales à 100 % SARL BELLEVUE 1887 RCS 383 855 871 et SA Télésiège de Maisonneuve RCS 340 788 702 - Modification : modification de la forme juridique (ancienne : SA), de l'administration, de l'adresse du siège (ancienne adresse : 6090, route du Parion 74170 Saint-Gervais-les-Bains), de la dénomination (ancienne : SA d'Exploitation du Plateau du Prarion) ; le 13/0
- samedi 06 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 24 juillet 2009: Depot des comptes
- vendredi 30 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100084 publié le 30/04/2010Annonce n° 3058 N° RCS : 306494667 - Dénomination : SOCIETE D'EQUILIBRE DU PLATEAU DU PRARION - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : HOTTEGINDRE Pierre nom d'usage : HOTTEGINDRE Pierre devient directeur général. HOTTEGINDRE Olivier nom d'usage : HOTTEGINDRE Olivier n'est plus directeur général. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 07 juin 2010: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- mercredi 01 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120147 publié le 01/08/2012Annonce n° 2149 N° RCS : 306494667 - Dénomination : SOCIETE D'EQUILIBRE DU PLATEAU DU PRARION Restaurant. - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- mercredi 01 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120147 publié le 01/08/2012Annonce n° 2150 N° RCS : 306494667 - Dénomination : SOCIETE D'EQUILIBRE DU PLATEAU DU PRARION - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : 74880.00 EUR - Administration : ORSET Françoise nom d'usage : LEGOUX n'est plus administrateur. HOTTEGINDRE Claudine nom d'usage : HOTTEGINDRE n'est plus administrateur. - Modification : Modification du capital. Modification de l'administration.
- lundi 20 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 22 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130038 publié le 22/02/2013Annonce n° 1439 N° RCS : 306494667 - Dénomination : SOCIETE D'EQUILIBRE DU PLATEAU DU PRARION - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : LDMR SA nationale à conseil d'administration devient commissaire aux comptes suppléant. DREVET Pascal nom d'usage : DREVET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 04 mars 2013: Depot des comptes
- mercredi 06 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130046 publié le 06/03/2013Annonce n° 1622 N° RCS : 306494667 - Dénomination : SOCIETE D'EQUILIBRE DU PLATEAU DU PRARION - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : Société à responsabilité limitée RMC SARL devient commissaire aux comptes titulaire. COUDURIER Maurice nom d'usage : COUDURIER n'est plus commissaire aux comptes titulaire. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 10 février 2014: Depot des comptes
- mercredi 05 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140045 publié le 05/03/2014Annonce n° 2320 N° RCS : 306494667 - Dénomination : SOCIETE D'EQUILIBRE DU PLATEAU DU PRARION - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : HOTTEGINDRE Olivier nom d'usage : HOTTEGINDRE devient directeur général délégué. HOTTEGINDRE Olivier nom d'usage : HOTTEGINDRE n'est plus administrateur. HOTTEGINDRE Yves nom d'usage : HOTTEGINDRE n'est plus directeur général délégué. HOTTEGINDRE Yves nom d'usage : HOTTEGINDRE n'est plus administrateur. - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.
- lundi 27 avril 2015: Depot des comptes
- jeudi 18 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 20 avril 2017: Depot des comptes
- vendredi 01 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170167 publié le 01/09/2017Annonce n° 1818 N° RCS : 306494667 - Dénomination : SOCIETE D'EQUILIBRE DU PLATEAU DU PRARION - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Société à responsabilité limitée RMC SARL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LDMR SA nationale à conseil d'administration n'est plus commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 14 juin 2018: Depot des comptes
- jeudi 01 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION- mardi 13 mai 2008 : Fermé
6090 RTE DU PRARION 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS - mercredi 25 mai 2011 : Fermé
AV DE COURMAYEUR 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC - jeudi 01 décembre 2011 : Ouvert
RUE DU TELEPHERIQUE 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS - vendredi 16 décembre 2011 : 333 SKI ET SNOWBOARD SHOP LES HOUCH Ouvert
333 SHOP 74310 LES HOUCHES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION- CARDINEAU SANDRA : AV DE LA GARE 37120 RICHELIEU
- KENE BOUNTHAN : 16 RUE DE COULMIERS 44000 NANTES
- KHALIFA WILLIAM : COR GEORGES POMPIDOU 83500 LA SEYNE-SUR-MER
- MARION PHILIPPE : 10 GRANDE RUE 89240 POURRAIN
- CAFE DU PONT : 281 RUE DU PATY 31160 SOUEICH
- DGM SAVOIE : 22 RUE DU TEMPLE 73100 AIX-LES-BAINS
- DUVAL 2 : 20 AV DE ROMANS 26000 VALENCE
- L'ESCARGOT D'OR : 5 CRS VICTOR HUGO 42000 SAINT-ETIENNE
- LA CAPITALE : 7 RUE CLAUDE CHAPPE 25300 PONTARLIER
- LA FOURCHETTE D EPICURE : ZA DU SABLON 84440 ROBION
- LE PRINTEMPS : 52 RUE ETIENNE DOLET 94140 ALFORTVILLE
- LES PROMENADES : 3 RUE DU PATIS 89700 TONNERRE
- MILATINI : 13 RUE JEAN JAURES 83000 TOULON
- NOA 26 : 32 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
- PJB RESTAURATION : 5 BD DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARION- BALMEFREZOL LYDIA : 534 AV DE GENEVE 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
- CALLAMARD FRANCIS : 254 CHE BAPTIEUX 74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE
- DAKIN DANIEL : 43 CLOS DES CHALETS DU MONT BLANC 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
- DAL MAGRO MORGANE : 275 AV DE GENEVE 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
- GERAULT PHILIPPE : 91 ESF 74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE
- GOURLIN GUY : 39 ALL DU ROCHER LONG 74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE
- VARIN SIMON : 201 AV DE MIAGE 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
- ZAGO LYDIE : RUE DU MONT BLANC 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
- ALPINE LODGE : 212 RTE DE SAINT GERVAIS 74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE
- LA LINE : 71 RUE DE TETE NOIRE 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
- LPS : 74 RUE DE LA POSTE 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
- RFC VOYAGES : 44 RUE DU STADE 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
- SCI CHAPUIS-LE GOUTER : LE PERCHERY 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
- SCI DE LA MONTAGNE DE LA CHARME : LA CHARME 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
- SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERES DES ALPES - SOGIALPES : 776 RTE DE LA MOLLAZ 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE D'EQUILIBRE DE PLATEAU DU PRARIONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives