RAVET
Présentation générale de RAVET
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société RAVET et ses dirigeants.
Immatriculation
La société RAVET est situé au 17 RTE DE SAINTES 33820 ETAULIERS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 1975 et qui est immatriculée sous le numéro 306494832 au greffe de LIBOURNE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 38 113,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.73A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.73A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- - le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- - le commerce de gros de bois brut
- - le commerce de gros de matériaux de construction :
- - le commerce de gros de mobilier urbain
- - le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- - le commerce de gros de serres maraîchères
- - le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- - sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
Chiffre d’affaire
RAVET à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 67 115.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
RAVET est du ressort du greffe de LIBOURNE dont les coordonnées postales sont 36 RUE VICTOR HUGO 33504 LIBOURNE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0557255805 aux horaires suivants : Lun-Jeu: 8h30 à 12h/13h30 à 17h, Ven: 8h30 à 12h/13h30 à 16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-libourne.fr
TVA intracommunautaire
Si RAVET est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR71306494832
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à RAVET de part son activité de 46.73A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction) sont :
- 00533 : Négoce des matériaux de construction EAM (37.5% des salariés)
- 00398 : Négoce des matériaux de construction ouvriers (24.1% des salariés)
- 01947 : Négoce de bois d'uvre et produits dérivés (12.3% des salariés)
- 00652 : Négoce des matériaux de construction cadres (6.5% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (5.5% des salariés)
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (2% des salariés)
- 00087 : Industries de carrières et de matériaux ouvriers (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (10.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- 3 g audit
- guermeur, philippe
Les modifications survenues dans l'administration de la société RAVET
- 2008-03-18 : Président de la société : RAVET Annick. Commissaire aux comptes titulaire : GADRAS Jean Pierre. Commissaire aux comptes suppléant : 3 G.
- 2010-11-11 : Président de la société : RAVET Annick Commissaire aux comptes titulaire : 3 G AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GUERMEUR Philippe
- 2020-10-08 : Commissaire aux comptes titulaire partant : 3 G AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Guermeur, Philippe
- 2020-10-18 : nomination du Directeur général : Oranger, Joris Hugues
Les autres mandats des administrateurs
- guermeur, philippe :
- 2016-04-28 : FINANCIERE SPL (499459204)
- 2016-04-20 : SEVERINI PIERRES ET LOISIRS (329667182)
- 2016-01-13 : GROUPEMENT FRANCE DEFI (351778113)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société RAVET et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | RAVET |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 306494832 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1975-01-01 : mercredi 01 janvier 1975 |
Activité principale de l'unité légale | 46.73A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de gros spécialisés |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de RAVET- CO
2020 | 2 005 689.00 | 1 375 881.00 |
2019 | 629 808.00 | 1 000 242.00 |
2020 | 38 113.00 |
2019 | 38 113.00 |
2020 | 67 115.00 |
2019 | 76 701.00 |
2020 | 1 375 881.00 |
2019 | 1 000 242.00 |
2020 | 680 087.00 | 8 058.00 |
2019 | 672 029.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société RAVET- jeudi 13 mars 2008: Depot des comptes
- mardi 18 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080046 publié le 18/03/2008Annonce n° 1526 N° RCS : 306494832 - Dénomination : RAVET négoce bois et dérivés - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 38113.00 EUR - Administration : Président de la société : RAVET Annick. Commissaire aux comptes titulaire : GADRAS Jean Pierre. Commissaire aux comptes suppléant : 3 G. - Modification : Changement de forme transformation en SAS à compter du 22.10.2007 anciens administrateurs : RAVET Annick - ORANGER Eric et ORANGER Annick ancien commissaire aux comptes titulaire : MORANNE Sylvain
- jeudi 10 décembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 10 décembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 11 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100218 publié le 11/11/2010Annonce n° 338 N° RCS : 306494832 - Dénomination : RAVET négoce bois et dérivés - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 38113.00 EUR - Administration : Président de la société : RAVET Annick Commissaire aux comptes titulaire : 3 G AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GUERMEUR Philippe - Modification : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
- lundi 17 octobre 2011: Depot des comptes
- mercredi 15 août 2012: Depot des comptes
- mardi 20 novembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 03 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 31 octobre 2014: Depot des comptes
- lundi 28 septembre 2015: Depot des comptes
- lundi 21 novembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 24 novembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 03 mars 2019: Depot des comptes
- jeudi 08 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200196 publié le 08/10/2020Annonce n° 887 N° RCS : 306494832 - Dénomination : RAVET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 38113 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : 3 G AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Guermeur, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 18 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200203 publié le 18/10/2020Annonce n° 924 N° RCS : 306494832 - Dénomination : RAVET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 38113 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Oranger, Joris Hugues - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 17 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société RAVET- lundi 01 mars 2004 : Fermé
PIDOUX 33820 PLEINE-SELVE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
17 RTE DE SAINTES 33820 ETAULIERS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société RAVET- DAHAN DAVID : 12 RUE CLEMENT MICHUT 69100 VILLEURBANNE
- GUMUS MUSTAFA : 17 ALL DES SAULES 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE
- AFV 77 SUD : 10 RUE GUDIN 75016 PARIS 16
- ARDOISIERES D'ESPAGNE : 1 RUE ZIA D'HINZAL 56190 MUZILLAC
- BOIS DU ROUSSILLON : CHE DU MAS LLINAS 66160 LE BOULOU
- CDP ENVIRONNEMENT : 45 RUE D ALSACE 54110 VARANGEVILLE
- CREA'STORES : 13 RUE ARISTIDE BRIAND 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
- GARNIER : 280 RTE DES PAXES LA HOUSSIERE 88220 HADOL
- HORNITEX WERKE : BAHNHOFSTRASSE
- LE HOLLOCO DOMONT : 403 RTE DE CONFLANS 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
- MENARD DISTRIBUTION : 11 AV DE TOULOUSE 31240 L'UNION
- S P E R : CHE DU RAZAS 26780 MALATAVERNE
- SOLUMAT DU PAYS D'AURAY : 4 RUE MARIE CURIE 44120 VERTOU
- TECHNI PRO AMENAGEMENTS : 363 RUE DES CALANDRES 30127 BELLEGARDE
- TONY BAT : 3 AV MALAUSSENA 06000 NICE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société RAVET- BENKHELFA MOUSTAFA : 50 ROUTE DE SAINTE 33820 ETAULIERS
- BOURDELAIS ERIC : LD LA BRULERIE 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
- CHEVREUX BERTRAND : LD LES BERTHETS 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
- COUPRIE HERVE : 5 AV ANDRE LAFON 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
- DAMBRINE GUY : 36 RUE THOMAS LAURENT 33820 ETAULIERS
- DUDON VALERIE : 13 LE MOULIN NEUF 33820 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS
- GAINVILLE LAETITIA : 13 AV DU GENERAL DE GAULLE 33820 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS
- GIRON MARTINE : 163 RUE DU GRAND MOULIN 33820 SAINT-AUBIN-DE-BLAYE
- GOURGEON PASCAL : 75 RTE DES FERRES 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
- PETIT PIERRE : 31 AV DE LA REPUBLIQUE 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
- ROZE LILIANE : LD MOULIN NEUF 33820 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS
- CUMA COTEAUX DES AGRIERES : 5 LES MOURIERS 33820 SAINT-PALAIS
- JR : 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
- LES FILS D'ARGENT : 71 RUE PRINCIPALE 33820 ETAULIERS
- PH COIFFURE : 104 AV DE LA REPUBLIQUE 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société RAVETRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives