PATRICE DU PUY-EDITEUR
Présentation générale de PATRICE DU PUY-EDITEUR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PATRICE DU PUY-EDITEUR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PATRICE DU PUY-EDITEUR est situé au 24 AV JULES ISAAC 13100 AIX-EN-PROVENCE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 janvier 1977 et qui est immatriculée sous le numéro 311701205 au greffe de AIX-EN-PROVENCE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 3 049,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 58.14Z ( Édition de revues et périodiques)
L'activité déclarée au greffe est : Edition de périodiques et toutes activités s'y rapportant
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 58.14Z (Édition de revues et périodiques), les activités sont :
- - l'édition de magazines, revues et d'autres périodiques, de caractère technique,
- - professionnel ou d'intérêt général, paraissant moins de quatre fois par semaineCes informations peuvent être publiées sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet
Chiffre d’affaire
PATRICE DU PUY-EDITEUR à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 11 916.00 € pour un résultat de -8 837.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
PATRICE DU PUY-EDITEUR est du ressort du greffe de AIX-EN-PROVENCE dont les coordonnées postales sont 38 COU MIRABEAU 13625 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0442377614 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aixenprovence.fr
TVA intracommunautaire
Si PATRICE DU PUY-EDITEUR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR56311701205
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PATRICE DU PUY-EDITEUR de part son activité de 58.14Z ( Édition de revues et périodiques) sont :
- 01480 : Journalistes (46.1% des salariés)
- 02018 : Presse magazine et d'information Cadres (8.7% des salariés)
- 01972 : Presse magazine et d'information non cadres (8.7% des salariés)
- 01871 : Presse d'information spécialisée employés (7% des salariés)
- 01874 : Presse d'information spécialisée TAM et cadres (5.3% des salariés)
- 02121 : Édition (4.9% des salariés)
- 00766 : Presse hebdomadaire Région parisienne employés (4.7% des salariés)
- 01281 : Presse hebdomadaire régionale employés (3.3% des salariés)
- 00086 : Publicité (2.2% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- crassard ghislain
- crassard, ghislain
- du puy de clinchamps,
- du puy de clinchamps,
- redval, jean-louis,
Les modifications survenues dans l'administration de la société PATRICE DU PUY-EDITEUR
- 2008-10-22 : Gérant partant : Redval, Jean-Louis, nomination du Gérant : Du Puy De Clinchamps, nom d'usage : De Clichamps, Patrice.
- 2019-03-28 : Gérant partant : Du Puy De Clinchamps, nom d'usage : De Clichamps, Patrice ; nomination du Gérant : Crassard, Ghislain
- 2019-08-02 : Gérant : CRASSARD Ghislain
Les autres mandats des administrateurs
- crassard ghislain :
- 2017-01-25 : DE VIRAY (825209653)
- 2016-05-12 : SCI FRONTEBOSC (820261485)
- 2014-12-16 : CLINIQUE DU CHATEAU DU TREMBLAY (631880192)
- 2014-02-23 : CLINIQUE DE L'AUZON (870200987)
- 2013-09-10 : CLINIQUE BELLE ALLEE (086780699)
- 2012-03-07 : CLINIQUE DE FRESCHINES (334782166)
- 2011-07-27 : CLINIQUE RECH (457801371)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PATRICE DU PUY-EDITEUR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PATRICE DU PUY-EDITEUR |
Sigle de l'unité légale | ICC |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 311701205 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1977-01-01 : samedi 01 janvier 1977 |
Activité principale de l'unité légale | 58.14Z : Édition de revues et périodiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Édition |
Division | Édition de livres et périodiques et autres activités d'édition |
Activite | Édition de revues et périodiques |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PATRICE DU PUY-EDITEUR- CO
2019 | 23 356.00 | 23 356.00 |
2018 | 32 186.00 |
2019 | 3 049.00 |
2018 | 7 622.00 |
2019 | -10 897.00 |
2018 | -9 363.00 |
2019 | 23 356.00 |
2018 | 32 186.00 |
2019 | 11 916.00 | 11 916.00 |
2018 | 22 555.00 |
2019 | -8 837.00 |
2018 | -9 363.00 |
2019 | -10 897.00 |
2018 | -9 363.00 |
2019 | 2 330.00 |
2018 | 2 330.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PATRICE DU PUY-EDITEUR- mercredi 22 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080192 publié le 22/10/2008Annonce n° 1511 N° RCS : 311701205 - Dénomination : PATRICE DU PUY - EDITEUR - forme juridique : SARL de presse - capital : 3048.98 EUR - Administration : Gérant partant : Redval, Jean-Louis, nomination du Gérant : Du Puy De Clinchamps, nom d'usage : De Clichamps, Patrice. - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 08 novembre 2008: Depot des comptes
- samedi 08 novembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2009: Depot des comptes
- lundi 12 juillet 2010: Depot des comptes
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 15 août 2012: Depot des comptes
- lundi 29 décembre 2014: Depot des comptes
- mardi 13 janvier 2015: Depot des comptes
- mercredi 05 août 2015: Depot des comptes
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 25 octobre 2017: Depot des comptes
- jeudi 28 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190062 publié le 28/03/2019Annonce n° 2542 N° RCS : 311701205 - Dénomination : PATRICE DU PUY - EDITEUR - forme juridique : Société à responsabilité limitée de presse - capital : 3048.98 EUR - Administration : Gérant partant : Du Puy De Clinchamps, nom d'usage : De Clichamps, Patrice ; nomination du Gérant : Crassard, Ghislain - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 02 août 2019: Creation
Bodacc A publié le 02/08/2019N° RCS : 311701205 - Dénomination : PATRICE DU PUY - EDITEUR - Adresse : 24 avenue Jules Isaac Résidence le Salvator Bâtiment A 13100 Aix-en-Provence - Activité : Edition de périodiques et toutes activités s'y rapportant - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 3048.98 EUR - Administration : Gérant : CRASSARD Ghislain
- vendredi 02 août 2019: Immatriculation
Bodacc A publié le 02/08/2019N° RCS : 311701205 - Dénomination : PATRICE DU PUY - EDITEUR - Adresse : 24 avenue Jules Isaac Résidence le Salvator Bâtiment A 13100 Aix-en-Provence - Activité : Edition de périodiques et toutes activités s'y rapportant - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 3048.98 EUR - Administration : Gérant : CRASSARD Ghislain
- dimanche 11 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PATRICE DU PUY-EDITEUR- vendredi 28 juin 2019 : Fermé
28 RUE GEOFFROY ST HILAIRE 75005 PARIS 5 - vendredi 28 juin 2019 : Ouvert
24 AV JULES ISAAC 13100 AIX-EN-PROVENCE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PATRICE DU PUY-EDITEUR- BERNARD OLIVIER : 24 RUE RESERVOIR 68290 BOURBACH-LE-HAUT
- CATALANO CHLOE : ALL DES VIGNIERO 13500 MARTIGUES
- DAGES HENRI : 24 RUE DU MARCHE 40290 HABAS
- DUGAST HUGO : 11 RUE CHARBONNEL 75013 PARIS 13
- LE QUELLEC EMILIE : 4 RUE DE L ARGONNE 35400 SAINT-MALO
- MAKHLOUF OUAFA : 265 RUE DE CREQUI 69003 LYON 3EME
- TORTEL LOUIS : 17 BD DU MONTPARNASSE 75006 PARIS 6
- CUSTOM PUBLISHING FRANCE : 6 RUE RODIER 75009 PARIS 9
- EDITIONS ECOLE ET LA NATION : 2 PL DU COLONEL FABIEN 75019 PARIS 19
- ENTREPRENDRE : 53 RUE DU CHEMIN VERT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- IMDP IMPRIMERIE MODERNE PRESSE : RENEVILLE 97200 FORT-DE-FRANCE
- LA LETTRE DE ST PETERSBOURG : 130 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- LES EDITIONS DE JARAWAK : 1711 CHE DE LA MOLLE 06670 LEVENS
- NJ PRESSE : 31 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 93100 MONTREUIL
- REVUE DU VIN DE FRANCE : 10 BD DES FRERES VOISIN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PATRICE DU PUY-EDITEUR- CIMOLAI PATRICK : 1811 LES PINCHINATS 13100 AIX-EN-PROVENCE
- FINO ELISABETH : 55 RUE CELONY 13100 AIX-EN-PROVENCE
- HABA MOHAMED : 5 RUE BUENO CARRIERO 13100 AIX-EN-PROVENCE
- MONGENOT LUCILLE : 3 RUE GONTARD 13100 AIX-EN-PROVENCE
- ROUX ERIC : 19 RUE DES TANNEURS 13100 AIX-EN-PROVENCE
- SIMON LUCIEN : 3 BD DU ROI RENE 13100 AIX-EN-PROVENCE
- CANDELLU : 6 RUE JAUBERT 13100 AIX-EN-PROVENCE
- GROUPE FINANCE CONSEIL : 2 BD CARNOT 13100 AIX-EN-PROVENCE
- HABIB : 10 CHE TROIS MOULINS 13100 AIX-EN-PROVENCE
- INDIVISION SOMDECOSTE : 5 RUE EMMANUEL SIGNORET 13100 AIX-EN-PROVENCE
- LE COUVERT D ARGENT : 20 BD DU ROI RENE 13100 AIX-EN-PROVENCE
- MIOS : 860 RUE RENE DESCARTES 13100 AIX-EN-PROVENCE
- PAUSADO : 434 ALL FRANCOIS AUBRUN 13100 LE THOLONET
- SCI 19 R D'ALIGRE : 7 RUE PAUL BERT 13100 AIX-EN-PROVENCE
- SCI SIGMA : 18 RUE PAUL BERT 13100 AIX-EN-PROVENCE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PATRICE DU PUY-EDITEURRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives