GRANDJOUAN FRERES SA
Présentation générale de GRANDJOUAN FRERES SA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société GRANDJOUAN FRERES SA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société GRANDJOUAN FRERES SA est situé au 8 RUE AMPERE 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 janvier 1978 et qui est immatriculée sous le numéro 312247661 au greffe de NANTES
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à directoire (s.a.i.) au capital de 38 120,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.15Z ( Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie)
L'activité déclarée au greffe est : toutes activités d'intermédiaire de commerce et notamment par voie de représentation mandataire.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.15Z (Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie), les activités sont :
Mais exclus
- - le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
- - le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 à 46.9)
Chiffre d’affaire
GRANDJOUAN FRERES SA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 177 225.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
GRANDJOUAN FRERES SA est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont 2BIS QU FRANCOIS MITTERRAND 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 0240410200 aux horaires suivants : 9h à 12h/13h à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr
TVA intracommunautaire
Si GRANDJOUAN FRERES SA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR27312247661
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à GRANDJOUAN FRERES SA de part son activité de 46.15Z ( Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société GRANDJOUAN FRERES SA
- 2008-08-26 : Président du directoire : HEULIN JacquesPrésident du conseil de surveillance : GRANDJOUAN François Lucien Pierre. Vice-président du conseil de surveillance : GRANDJOUAN Anne Simone Juliette Marie. Directeur général et membre du directoire : GRANDJOUAN Benjamin François Lucien. Membre du conseil de surveillance : GRANDJOUAN Geneviève. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JACQUES BOULLIER. Commissaire aux comptes suppléant : BECOUZE Jean-Jacques.
- 2010-06-25 : Président du directoire : GRANDJOUAN Benjamin François Lucien Président du conseil de surveillance : GRANDJOUAN François Lucien Pierre Vice-président du conseil de surveillance : GRANDJOUAN Anne Simone Juliette Marie Directeur général et membre du directoire : CORRE Thierry Membre du conseil de surveillance : GRANDJOUAN Geneviève Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JACQUES BOULLIER Commissaire aux comptes suppléant : BECOUZE Jean-Jacques
- 2013-12-04 : modification du Président du conseil de surveillance Grandjouan, François Lucien Pierre, modification du Commissaire aux comptes titulaire GROUPE Y BOULLIER, modification du Commissaire aux comptes suppléant Becouze, Jean-Jacques, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE Y BOISSEAU
- 2020-11-27 : modification du Commissaire aux comptes GROUPE Y BOULLIER ; Commissaire aux comptes suppléant partant : GROUPE Y BOISSEAU
- 2021-02-04 : Président : CORRE Thierry ; Commissaire aux comptes : GROUPE Y BOULLIER
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société GRANDJOUAN FRERES SA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | GRANDJOUAN FRERES SA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 312247661 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5699 SA à directoire (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1978-01-01 : dimanche 01 janvier 1978 |
Activité principale de l'unité légale | 46.15Z : Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Intermédiaires du commerce de gros |
Activite | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en meubles, intermédiaire de commerce en articles de ménages, intermédiaire de commerce en quincaillerie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de GRANDJOUAN FRERES SA- CO
2019 | 1 615 181.00 | 1 288 246.00 |
2018 | 326 935.00 | 1 241 693.00 |
2019 | 38 120.00 |
2018 | 38 120.00 |
2019 | 177 225.00 |
2018 | 148 072.00 |
2019 | 1 288 246.00 |
2018 | 1 241 693.00 |
2019 | 409 047.00 |
2018 | 409 047.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société GRANDJOUAN FRERES SA- mardi 26 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080151 publié le 26/08/2008Annonce n° 678 N° RCS : 312247661 - Dénomination : GRANDJOUAN FRERES S.A. Toutes activités d'intermédiaire de commerce notamment par voie de représentation mandataire. - forme juridique : Société anonyme à directoire - capital : 38120.00 EUR - Administration : Président du directoire : HEULIN JacquesPrésident du conseil de surveillance : GRANDJOUAN François Lucien Pierre. Vice-président du conseil de surveillance : GRANDJOUAN Anne Simone Juliette Marie. Directeur général et membre du directoire : GRANDJOUAN Benjamin François Lucien. Membre du conseil de surveillance : GRANDJOUAN Geneviève. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JACQUES BOULLIER. Commissaire aux comptes suppléant : BECOUZE Jean-Jacques. - Modification : Transformation en société anonyme à directoire et conseil de surveillance
- jeudi 18 décembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 10 décembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 25 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100122 publié le 25/06/2010Annonce n° 422 N° RCS : 312247661 - Dénomination : GRANDJOUAN FRERES S.A. Toutes activités d'intermédiaire de commerce notamment par voie de représentation mandataire. - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 38120.00 EUR - Administration : Président du directoire : GRANDJOUAN Benjamin François Lucien Président du conseil de surveillance : GRANDJOUAN François Lucien Pierre Vice-président du conseil de surveillance : GRANDJOUAN Anne Simone Juliette Marie Directeur général et membre du directoire : CORRE Thierry Membre du conseil de surveillance : GRANDJOUAN Geneviève Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JACQUES BOULLIER Commissaire aux comptes suppléant : BECOUZE Jean-Jacques - Modification : Changement de membres du directoire
- mardi 02 novembre 2010: Depot des comptes
- lundi 14 novembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 décembre 2012: Depot des comptes
- lundi 02 décembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 04 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130233 publié le 04/12/2013Annonce n° 872 N° RCS : 312247661 - Dénomination : GRANDJOUAN FRERES S.A. - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 38120 EUR - Administration : modification du Président du conseil de surveillance Grandjouan, François Lucien Pierre, modification du Commissaire aux comptes titulaire GROUPE Y BOULLIER, modification du Commissaire aux comptes suppléant Becouze, Jean-Jacques, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE Y BOISSEAU - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 15 octobre 2014: Depot des comptes
- samedi 17 octobre 2015: Depot des comptes
- jeudi 22 septembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 15 novembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 10 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 20 septembre 2019: Depot des comptes
- vendredi 27 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200231 publié le 27/11/2020Annonce n° 737 N° RCS : 312247661 - Dénomination : GRANDJOUAN FRERES S.A. - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 38120 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes GROUPE Y BOULLIER ; Commissaire aux comptes suppléant partant : GROUPE Y BOISSEAU - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 04 février 2021: Creation
Bodacc A publié le 04/02/2021N° RCS : 312247661 - Dénomination : GRANDJOUAN FRERES - Adresse : 14 Rue de la Chère Zac de Château Gaillard 35470 Pléchâtel - Activité : toutes activités d'intermédiaire de commerce et notamment par voie de représentation mandataire. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 38120.00 EUR - Administration : Président : CORRE Thierry ; Commissaire aux comptes : GROUPE Y BOULLIER
- jeudi 04 février 2021: Immatriculation
Bodacc A publié le 04/02/2021N° RCS : 312247661 - Dénomination : GRANDJOUAN FRERES - Adresse : 14 Rue de la Chère Zac de Château Gaillard 35470 Pléchâtel - Activité : toutes activités d'intermédiaire de commerce et notamment par voie de représentation mandataire. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 38120.00 EUR - Administration : Président : CORRE Thierry ; Commissaire aux comptes : GROUPE Y BOULLIER
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société GRANDJOUAN FRERES SA- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
8 RUE AMPERE 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société GRANDJOUAN FRERES SA- BERNEDE ERIC : 17 ALL PIERRE DE RONSARD 31120 PORTET-SUR-GARONNE
- GUEZ JOANA : 20 RUE DU LAGON BLEAU BAS DU FORT 97190 LE GOSIER
- LARANE DENIS : RN 21 32170 MIELAN
- M'HAMDI HASSEN : 40 RUE JULIEN FEUVRIER 39100 DOLE
- PREIRA JEAN-BAPTISTE : 3 RUE RAOUL HUGUET 02100 SAINT-QUENTIN
- RAULOT XAVIER : 22 AV DE BRETAGNE 97427 L'ETANG SALE
- WALLET GINETTE : 7 RUE DU GORGUECHON 59310 FAUMONT
- ACTUS : 26 RUE GEORGE SAND 75016 PARIS 16
- AKKA : 62 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12
- CHRISTOPHE AUGER SAS : 7 RUE DU CHAMP DE BEL AIR 85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE
- DLR CONCEPTION : 3 PAS CLARA MALRAUX 67100 STRASBOURG
- KCPC : 93 BD ARAGO 75014 PARIS 14
- LB CONCEPT : 4 RUE DU MOINE 57365 CHAILLY-LES-ENNERY
- PANZERI FRANCE : 31 RUE LAURE DIEBOLD 69009 LYON 9EME
- QUINN RADIATORS SA : 130 BD DE LA LIBERTE 59800 LILLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société GRANDJOUAN FRERES SA- DRONET MICKAEL : 1 RUE PABLO PICASSO 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
- 2 TEMPS 3 MOUVEMENTS : 206 RTE DU LAVOIR 44240 SUCE-SUR-ERDRE
- ALG AMICALE LAIQUE GESVRISNES : LA GESVRINE 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
- GRELLET JACOB RECYCLAGE : 3 ALL DE BEAUREGARD 44240 SUCE-SUR-ERDRE
- ILIDJA INVESTISSEMENT : 189 QUAI DE CRICKLADE 44240 SUCE-SUR-ERDRE
- LA SALAMANDRE : 4 RUE MARECHAL JOFFRE 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
- LOLUTHO : 102 RUE DE LA MAIRIE 44240 SUCE-SUR-ERDRE
- MAHARANI : 24 RUE DE LA BENATIERE 44240 SUCE-SUR-ERDRE
- OGM 2 : 10 RUE ARAGO 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
- PMH DIFFUSION : 14 RUE DE LA HAIE 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
- R.O.M.A : 12 RUE THESSALIE 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
- S.C.P. DE VETERINAIRES ERDRE ET COMPAGNIE : LIMEUR 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
- SCI LA VALLEE DE L'ERDRE : 4 PL CHARLES DE GAULLE 44240 SUCE-SUR-ERDRE
- SCI LE DROUILLAIS : LE DROUILLAIS 44240 SUCE-SUR-ERDRE
- SCI ROCHE AUX CERFS : 49 RUE DU CEDRE 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société GRANDJOUAN FRERES SARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives