MG GRAND MASSIF
Présentation générale de MG GRAND MASSIF
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MG GRAND MASSIF et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MG GRAND MASSIF est situé au 104 IMP DES COMPTES 74440 TANINGES
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le dimanche 01 janvier 1978 et qui est immatriculée sous le numéro 312493463 au greffe de ANNECY
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 160 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.20Z ( Activités comptables)
L'activité déclarée au greffe est : Activités comptables
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.20Z (Activités comptables), les activités sont :
- - l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- - l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- - l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- - l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- - les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais exclus
- - le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- - le recouvrement de factures (cf82.91Z)
- - les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
Chiffre d’affaire
MG GRAND MASSIF à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 526 846.00 € pour un résultat de 273 897.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
MG GRAND MASSIF est du ressort du greffe de ANNECY dont les coordonnées postales sont 19 AV DU PARMELAN 74007 ANNECY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0450050545 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr
TVA intracommunautaire
Si MG GRAND MASSIF est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR39312493463
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MG GRAND MASSIF de part son activité de 69.20Z ( Activités comptables) sont :
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (85.8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.9% des salariés)
- 01237 : Centres de gestion agréés (1.2% des salariés)
- 02316 : Centres de gestion agréés et habilités (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MG GRAND MASSIF
- 2008-03-09 : adoption d'un nom commercial : CABINET MARIUS CACHAT ; SAS BLANC AUDIT commissaire aux comptes suppléant est partant ; SADEX nouveau représenté par Trochut (Francis) nouveau membre est nommé commissaire aux comptes suppléant .
- 2010-09-09 : FRANCONY Jean-Pierre nom d'usage : FRANCONY Jean-Pierre n'est plus président. Sté par actions simplifiée GROUPE MAGNIN-GECORS devient président représenté(e) par FRANCONY Jean-Pierre nom d'usage : FRANCONY. BEGGIORA Marc nom d'usage : BEGGIORA Marc n'est plus directeur général. SALCEDO Charles nom d'usage : SALCEDO Charles n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LOEPER Denis nom d'usage : LOEPER Denis devient commissaire aux comptes titulaire.
- 2013-08-28 : Société à responsabilité limitée SADEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée AHA AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant.
- 2015-11-19 : Sté par actions simplifiée GROUPE MAGNIN-GECORS n'est plus président. BEGGIORA Marc Henri nom d'usage : BEGGIORA devient président. CHARIGNON Patrick nom d'usage : CHARIGNON devient directeur général. LOEPER Denis nom d'usage : LOEPER n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AHA AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée AHA AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. BF AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant.
- 2017-07-25 : Sté par actions simplifiée AHA AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BF AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée SODECC AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
- 2019-10-20 : Société à responsabilité limitée GROUPE MG devient président. BEGGIORA Marc Henri nom d'usage : BEGGIORA n'est plus président. CHARIGNON Patrick nom d'usage : CHARIGNON n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée SODECC AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MG GRAND MASSIF et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MG GRAND MASSIF |
Dénomination usuelle de l'unité légale | CABINET MARIUS CACHAT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 312493463 00052 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1978-01-01 : dimanche 01 janvier 1978 |
Activité principale de l'unité légale | 69.20Z : Activités comptables |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités comptables |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MG GRAND MASSIF- CO
2019 | 1 377 989.00 | 1 056 667.00 |
2018 | 321 323.00 | 955 906.00 |
2019 | 160 000.00 |
2018 | 160 000.00 |
2019 | 142 482.00 |
2018 | 151 067.00 |
2019 | 1 056 667.00 |
2018 | 955 906.00 |
2019 | 1 526 846.00 | 1 526 976.00 |
2018 | 130.00 | 1 458 129.00 |
2019 | 273 897.00 |
2018 | 273 563.00 |
2019 | 142 482.00 |
2018 | 151 067.00 |
2019 | 584 126.00 |
2018 | 584 126.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MG GRAND MASSIF- dimanche 09 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080042 publié le 09/03/2008Annonce n° 3497 N° RCS : 312493463 - Dénomination : M.G. CACHAT - forme juridique : S.A.S. - capital : 160000.00 EUR - Administration : adoption d'un nom commercial : CABINET MARIUS CACHAT ; SAS BLANC AUDIT commissaire aux comptes suppléant est partant ; SADEX nouveau représenté par Trochut (Francis) nouveau membre est nommé commissaire aux comptes suppléant . - Modification : modification sur la dénomination, ancienne : CABINET MARIUS CACHAT ; date d'effet, 29/06/2007
- mardi 11 mars 2008: Depot des comptes
- mardi 11 mars 2008: Depot des comptes
- vendredi 20 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080107 publié le 20/06/2008Annonce n° 2503 N° RCS : 312493463 - Dénomination : M.G. CACHAT - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : 160000 EUR - Administration : - Modification : transfert du siège social et de l'établissement principal, le 07/01/2008
- jeudi 13 novembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 26 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090163 publié le 26/08/2009Annonce n° 2946 N° RCS : 312493463 - Dénomination : M.G. GRAND MASSIF - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
- vendredi 23 octobre 2009: Depot des comptes
- jeudi 09 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100175 publié le 09/09/2010Annonce n° 1592 N° RCS : 312493463 - Dénomination : M.G. GRAND MASSIF - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : FRANCONY Jean-Pierre nom d'usage : FRANCONY Jean-Pierre n'est plus président. Sté par actions simplifiée GROUPE MAGNIN-GECORS devient président représenté(e) par FRANCONY Jean-Pierre nom d'usage : FRANCONY. BEGGIORA Marc nom d'usage : BEGGIORA Marc n'est plus directeur général. SALCEDO Charles nom d'usage : SALCEDO Charles n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LOEPER Denis nom d'usage : LOEPER Denis devient commissaire aux comptes titulaire. - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 16 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 13 septembre 2011: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 28 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130165 publié le 28/08/2013Annonce n° 2320 N° RCS : 312493463 - Dénomination : M.G. GRAND MASSIF - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Société à responsabilité limitée SADEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée AHA AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 03 septembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 20 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 05 novembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 19 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150223 publié le 19/11/2015Annonce n° 1104 N° RCS : 312493463 - Dénomination : M.G. GRAND MASSIF - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Sté par actions simplifiée GROUPE MAGNIN-GECORS n'est plus président. BEGGIORA Marc Henri nom d'usage : BEGGIORA devient président. CHARIGNON Patrick nom d'usage : CHARIGNON devient directeur général. LOEPER Denis nom d'usage : LOEPER n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AHA AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée AHA AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. BF AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 17 octobre 2016: Depot des comptes
- vendredi 27 janvier 2017: Modification
Bodacc B n°20170019 publié le 27/01/2017Annonce n° 2831 N° RCS : 312493463 - Dénomination : MG Grand Massif - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
- mardi 25 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170140 publié le 25/07/2017Annonce n° 763 N° RCS : 312493463 - Dénomination : MG Grand Massif - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Sté par actions simplifiée AHA AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BF AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée SODECC AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire - Modification : Modification de l'administration.
- samedi 26 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 07 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 16 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 20 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190203 publié le 20/10/2019Annonce n° 2695 N° RCS : 312493463 - Dénomination : MG Grand Massif - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Société à responsabilité limitée GROUPE MG devient président. BEGGIORA Marc Henri nom d'usage : BEGGIORA n'est plus président. CHARIGNON Patrick nom d'usage : CHARIGNON n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée SODECC AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire - Modification : Modification de l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MG GRAND MASSIF- lundi 07 janvier 2008 : Fermé
RTE DES GETS 74440 TANINGES - mercredi 01 octobre 2008 : Fermé
LD RESIDENCE LE MAJOR 74110 MORZINE - mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
RUE CHARLES FEIGE 74120 MEGEVE - vendredi 31 décembre 1999 : Fermé
785 RTE NATIONALE 74120 MEGEVE - lundi 07 janvier 2008 : Ouvert
104 IMP DES COMPTES 74440 TANINGES - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
152 RTE DU BOURG 74110 MORZINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MG GRAND MASSIF- DORAY MICHELE : 12 RUE SUFFREN 97410 SAINT-PIERRE
- SEBBAN PIERRE : 79 AV DE LA COUR DE FRANCE 91260 JUVISY-SUR-ORGE
- ADVICE EXPERTISE : 977 AV DE VERDUN 84100 ORANGE
- ASSOCIATION NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE .DENOMINATION ABREGEE FIDEXPERTISE : 41 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER 92400 COURBEVOIE
- AUDIT DIAGNOSTIC ASSISTANCE COMPTABLE : 23 PAS D'HERMES 83600 FREJUS
- CHD IGREC : 40 AV GENERAL DE GAULLE 03100 MONTLUCON
- COMPTAPLUS : 58 RUE DE NANTERRE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- CONSEIL NOV'EXPERT : 51 COR FLEURIE 06200 NICE
- ECRITURES : 6 RUE DE LA CLOSERIE 93160 NOISY-LE-GRAND
- EXPERTS CONSEILS REVISIONS : 19 RUE GARDENAT LAPOSTOL 92150 SURESNES
- GRAND EST AUDIT : 37 A RUE DES MERLES 67750 SCHERWILLER
- I.D. : 50 RUE CASTAGNARY 75015 PARIS 15
- MC CONSEILS & AUDIT EURL : 5 RUE LOUISON BOBET 87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE
- SCEP : 9 CHE D AUZEVILLE 31400 TOULOUSE
- ZIGIOTTI JOELLE ET ROLAND : 1 RUE DU LEOMONT 54600 VILLERS-LES-NANCY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MG GRAND MASSIF- ABEL JEAN-PHILIPPE : 16 CHE DES BUCHILLES 74440 TANINGES
- BLANC BRIGITTE : LE LAIRON D EN BAS 74440 VERCHAIX
- DJEREHE MAHI-ANAIS : 114 RUE DU GIFFRE 74440 VERCHAIX
- EMONET MATHILDE : LES ESSERTS 74440 MORILLON
- ORLER SOLENNE : ESF MORILLON 74 74440 MORILLON
- TARDIVEL DAVID : 1725 RTE ROUTE DU CROT 74440 MIEUSSY
- ASSOCIATION DU CARILLON DE TANINGES : AV DE THEZIERES 74440 TANINGES
- COPROPRIETE LE NANFET : 74440 VERCHAIX
- CURTIL FINANCES : DEVANT MELAN 74440 TANINGES
- GAEC LHOTTI : LE BOUCHET 74440 VERCHAIX
- LES QUATRE : 74440 MORILLON
- MONAYM : 4974 RTE DE ROND 74440 TANINGES
- MORA : CHE DE MANEGUET 74440 TANINGES
- OLDROYD-BARRET : LD LES ESSERTS 74440 MORILLON
- SCI L ISARD : LD IMMEUBLE LES PRALYSSIMES 74440 TANINGES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MG GRAND MASSIFRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives