SOCIETE PEPIN
Présentation générale de SOCIETE PEPIN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE PEPIN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE PEPIN est situé au 1 RUE DES COUDOUX 77160 PROVINS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 janvier 1978 et qui est immatriculée sous le numéro 312771165 au greffe de MELUN
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.12A ( Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.12A (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires), les activités sont :
- - débroussaillage, remblayage
- - l'exécution des forages horizontaux pour le passage des câbles et des canalisations (VRD, canalisations urbaines, etc.)
- - le déblayage des chantiers
- - le drainage des terrains agricoles et sylvicoles
- - les travaux courants de creusement de tranchées
- - les travaux courants de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction
- - les travaux de dérochement, destruction à l'explosif, etc.
Chiffre d’affaire
SOCIETE PEPIN à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 223 407.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
SOCIETE PEPIN est du ressort du greffe de MELUN dont les coordonnées postales sont 2 AV DU GENERAL LECLERC 77000 MELUN
Le greffe peut être appelé au 0164798400 aux horaires suivants : 8h30-12h00 / 13h30-16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE PEPIN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR12312771165
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE PEPIN de part son activité de 43.12A ( Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires) sont :
- 01702 : Travaux publics ouvriers (55.8% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (14.7% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (9.3% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (6.9% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (2.9% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE PEPIN
- 2017-06-08 : Président : REGUIG Didier ; Commissaire aux comptes suppléant : TROUILLET Brice en fonction le 02 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : RINAUDO ET ASSOCIES en fonction le 02 Juin 2017
- 2019-05-03 : Président : REGUIG Didier modification le 02 Juillet 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : RINAUDO ET ASSOCIES en fonction le 02 Juin 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE PEPIN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE PEPIN |
Dénomination usuelle de l'unité légale | PEPIN T.P. |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 312771165 00031 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1978-01-01 : dimanche 01 janvier 1978 |
Activité principale de l'unité légale | 43.12A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Démolition et préparation des sites |
Activite | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
Synonyme | terrassier, terrassement courant, travaux préparatoires |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE PEPIN- CO
2018 | 2 891 478.00 | 2 331 437.00 |
2017 | 560 041.00 | 1 952 352.00 |
2018 | 100 000.00 |
2017 | 100 000.00 |
2018 | 223 407.00 |
2017 | 168 641.00 |
2018 | 2 331 437.00 |
2017 | 1 952 352.00 |
2018 | 1 465 536.00 |
2017 | 1 465 536.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE PEPIN- mardi 03 juin 2008: Depot des comptes
- jeudi 28 janvier 2010: Depot des comptes
- mardi 23 novembre 2010: Depot des comptes
- lundi 26 mars 2012: Depot des comptes
- lundi 26 mars 2012: Depot des comptes
- lundi 25 mars 2013: Depot des comptes
- vendredi 21 février 2014: Depot des comptes
- lundi 02 mars 2015: Depot des comptes
- vendredi 12 février 2016: Depot des comptes
- jeudi 08 juin 2017: Modification
Bodacc B n°20170108 publié le 08/06/2017Annonce n° 2202 N° RCS : 312771165 - Dénomination : SOCIETE PEPIN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : REGUIG Didier ; Commissaire aux comptes suppléant : TROUILLET Brice en fonction le 02 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : RINAUDO ET ASSOCIES en fonction le 02 Juin 2017 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 07 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 31 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 03 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190086 publié le 03/05/2019Annonce n° 3802 N° RCS : 312771165 - Dénomination : SOCIETE PEPIN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : REGUIG Didier modification le 02 Juillet 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : RINAUDO ET ASSOCIES en fonction le 02 Juin 2017 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 24 mai 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE PEPIN- mercredi 01 mars 2006 : Fermé
64 RUE D ESTERNAY 77160 PROVINS - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
1 RUE DES COUDOUX 77160 PROVINS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE PEPIN- CABOY THIERRY : 23 LES BERLANDS 33920 CIVRAC-DE-BLAYE
- COSENZA LUCAS : 27 CHE DES PIERRES 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
- CRUZEL ALEXANDRE : 296 RTE DE COUPET 47270 CLERMONT-SOUBIRAN
- DOUCET WILLIAM : 51 CHE DE MORCY 74200 THONON-LES-BAINS
- FOUCART VINCENT : 83 RUE DU ROND QUESNE 59530 VILLEREAU
- LECOQ DIDIER : 1904 RUE DES ALLOBROGES 74140 SAINT-CERGUES
- MONTELLA DANIEL : RTE DE LA VERDURE 97139 LES ABYMES
- BARRE PATRICK : LA BASSE JAMBUERE 35320 LALLEU
- BRUNEL PERE ET FILS : 547 CHE DE CARRIERASSE 30420 CALVISSON
- ETABLISSEMENTS MANENT ET FILS : 365 RTE D'ALES 07110 UZER
- GENERALE PREFABBRICATI SPA : CENTRO DI REZIONALE QUATTROTORRI
- R.HELIEZ : STREJOU 29400 SAINT-SERVAIS
- S2B LOCATION : RUE DU PONT DES RETS 60750 CHOISY-AU-BAC
- SORETEL - SOCIETE DE REMBLAIEMENTS ET DE TRAVAUX DE L'EST LYONNAIS : 21 RUE AMPERE 69780 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
- TP&CO : 7 RUE LIORH VRAZ 56450 LE HEZO
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE PEPIN- JUDES EMMANUEL : 23 RUE DE LA CORDONNERIE 77160 PROVINS
- LABIADH ADEL : 2 RUE SAINT THIBAULT 77160 PROVINS
- LEJEUNE BORIS : 31 RUE FELIX BOURQUELOT 77160 PROVINS
- MARTINEZ VIRGINIE : 13 PL SAINT AYOUL 77160 PROVINS
- SERRE JEROME : 20 RUE DES CAPUCINS 77160 PROVINS
- SONGNE STIVE : 6 RUE DES SABLONS 77160 PROVINS
- ABIGAIL-GRACE : 23 RUE PAUL VIGNY 77160 PROVINS
- ALYCIA BEAUTE : 6 PL SAINTE MARGUERITE 77160 PROVINS
- ASS DES RANDONNEURS DU PAYS PROVINOIS : PL DU GENERAL LECLERC 77160 PROVINS
- B.R.L.M.I'HOLDING : 7 RTE DE CHALAUTRE LA PETITE 77160 PROVINS
- BATI BRIE SARL : 64 RUE D ESTERNAY 77160 PROVINS
- EMERGENCE : 11 AV DE LA LIBERATION 77160 PROVINS
- ISABELLE ROUSSEL 1 : 34 RUE SAINTE CROIX 77160 PROVINS
- RESTAURANT CELIN : 11 RUE ABEILARD 77160 PROVINS
- SCI SAINT AYOUL : 34 RUE DE LA CORDONNERIE 77160 PROVINS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE PEPINRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives